沈阳畅盈科技有限公司,办公室地址位于东北第一大城市,一朝发祥地,两代帝王都的沈阳,沈阳市沈河区北站路115号(2207),我公司主要提供自动化产品研发;机械电子设备、仪器仪表、电线电缆、化工产品、五金交电、建筑材料、服装、计算机及外辅设备、相机、摄像器材、办公用品、办公设备、移动电话、电话卡批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 沈阳畅盈科技有限公司 |
简称: | 畅盈 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 自动化产品研发;机械电子设备、仪器仪表、电线电缆、化工产品(不含危险化学品)、五金交电、建筑材料、服装、计算机及外辅设备、相机、摄像器材、办公用品、办公设备、移动电话、电话卡批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 |
营业执照号码: | 91210103057151694K |
发证机关: | 沈阳市沈河区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-08-18 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年11月22日 |
注册资本: | 1000 万人民币 (万元) |
所属分类: | 自动化成套控制系统公司 » 沈河区自动化成套控制系统公司 |
所属城市: | 沈阳企业网 » 沈河区 |
顺企编码: | 42353784 |
沈阳畅盈科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
沈阳嘉彤科技有限公司 | 75% | 人民币75.0万元 |
吴敬东 | 25% | 人民币25.0万元 |
沈阳畅盈科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 1吴敬东执行董事兼经理;2郭春玉监事; | 1吴敬东执行董事兼经理;2高鸣监事; | 2020-01-20 |
投资人变更 | 1沈阳嘉彤科技有限公司;2吴敬东; | 1吴敬东;2高鸣; | 2020-01-20 |
高级管理人员备案 | 吴敬东执行董事兼经理 郭春玉监事 [新增] | 吴敬东执行董事兼经理 高鸣监事 [退出] | 2020-01-20 |
投资人变更 | 沈阳嘉彤科技有限公司; [新增] 吴敬东; | 吴敬东; 高鸣; [退出] | 2020-01-20 |
注册资本变更 | 100 | 1000 | 2020-01-17 |
注册资本变更 | 100( - 90% ) | 1000 | 2020-01-17 |
注册资本变更 | 1000 | 100 | 2015-08-18 |
注册资本变更 | 1000( + 900% ) | 100 | 2015-08-18 |
注册资本变更 | 1000 | 100 | 2015-08-17 |
高级管理人员备案 | 1高鸣监事;2吴敬东执行董事兼总经理;3吴敬东执行董事兼总经理; | 1高鸣监事;2李师执行董事兼总经理;3李师执行董事兼总经理; | 2015-08-10 |
投资人信息变更 | 1高鸣;2吴敬东; | 1高鸣;2李师; | 2015-08-10 |
高级管理人员备案 | 1吴敬东执行董事兼经理;2高鸣监事; | 1高鸣监事;2李师执行董事兼经理; | 2015-08-10 |
负责人变更 | 吴敬东 | 李师 | 2015-08-10 |
投资人变更 | 吴敬东; [新增] 高鸣; | 高鸣; 李师; [退出] | 2015-08-10 |
高级管理人员备案 | 吴敬东执行董事兼经理 [新增] 高鸣监事 | 高鸣监事 李师执行董事兼经理 [退出] | 2015-08-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1吴敬东;2高鸣; | 1高鸣;2李师; | 2015-08-10 |
高级管理人员备案 | 1吴敬东执行董事兼经理;2高鸣监事; | 1高鸣监事;2李师执行董事兼经理; | 2015-08-09 |
投资人变更 | 1吴敬东;2高鸣; | 1高鸣;2李师; | 2015-08-09 |
投资人信息变更 | 1高鸣;2李师; | 1李师;2赵恩平; | 2015-06-23 |
高级管理人员备案 | 1高鸣监事;2李师执行董事兼经理; | 1赵恩平监事;2李师执行董事兼经理; | 2015-06-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1高鸣;2李师; | 1赵恩平;2李师; | 2015-06-23 |
高级管理人员备案 | 1高鸣监事;2李师执行董事兼总经理;3李师执行董事兼总经理; | 1李师执行董事兼总经理;2李师执行董事兼总经理;3赵恩平监事; | 2015-06-23 |
高级管理人员备案 | 高鸣监事 [新增] 李师执行董事兼经理 | 赵恩平监事 [退出] 李师执行董事兼经理 | 2015-06-23 |
投资人变更 | 高鸣; [新增] 李师; | 赵恩平; [退出] 李师; | 2015-06-23 |
投资人变更 | 1高鸣;2李师; | 1赵恩平;2李师; | 2015-06-22 |
高级管理人员备案 | 1高鸣监事;2李师执行董事兼经理; | 1赵恩平监事;2李师执行董事兼经理; | 2015-06-22 |
负责人变更 | 李师 | 高路 | 2015-02-12 |
投资人变更 | 1赵恩平;2李师; | 1赵恩平;2高路; | 2015-02-12 |
高级管理人员备案 | 1赵恩平监事;2李师执行董事兼经理; | 1赵恩平监事;2高路执行董事兼经理; | 2015-02-12 |
投资人信息变更 | 1李师;2赵恩平; | 1高路;2赵恩平; | 2015-02-12 |
高级管理人员备案 | 1李师执行董事兼总经理;2李师执行董事兼总经理;3赵恩平监事; | 1高路执行董事兼总经理;2高路执行董事兼总经理;3赵恩平监事; | 2015-02-12 |
投资人变更 | 赵恩平; 李师; [新增] | 赵恩平; 高路; [退出] | 2015-02-12 |
高级管理人员备案 | 赵恩平监事 李师执行董事兼经理 [新增] | 赵恩平监事 高路执行董事兼经理 [退出] | 2015-02-12 |
投资人变更 | 1赵恩平;2李师; | 1赵恩平;2高路; | 2015-02-11 |
高级管理人员备案 | 1赵恩平监事;2李师执行董事兼经理; | 1赵恩平监事;2高路执行董事兼经理; | 2015-02-11 |
经营范围变更 | 自动化产品研发;机械电子设备、仪器仪表、电线电缆、化工产品(不含危险化学品)、五金交电、建筑材料、服装、计算机及外辅设备、相机、摄像器材、办公用品、办公设备、移动电话、电话卡批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 许可经营项目:无 一般经营项目:自动化产品研发;;机械电子设备、仪器仪表、电线电缆、化工产品(不含危险化学品)、五金交电、建筑材料、服装、办公用品销售。 | 2014-07-29 |
经营范围变更 | 自动化产品研发;机械电子设备、仪器仪表、电线电缆、化工产品(不含危险化学品)、五金交电、建筑材料、服装、计算机及外辅设备、相机、摄像器材、办公用品、办公设备、移动电话、电话卡批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 许可经营项目:无一般经营项目:自动化产品研发;;机械电子设备、仪器仪表、电线电缆、化工产品(不含危险化学品)、五金交电、建筑材料、服装、办公用品销售。 | 2014-07-29 |
经营范围变更 | 自动化产品研发;机械电子设备、仪器仪表、电线电缆、化工产品(不含危险化学品)、五金交电、建筑材料、服装、计算机及外辅设备、相机、摄像器材、办公用品、办公设备、移动电话、电话卡批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 许可经营项目:无 一般经营项目:自动化产品研发;;机械电子设备、仪器仪表、电线电缆、化工产品(不含危险化学品)、五金交电、建筑材料、服装、办公用品销售。 | 2014-07-28 |
沈阳畅盈科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
吴敬东 | 执行董事兼经理 |
高鸣 | 监事 |
沈阳畅盈科技有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
沈阳市汇丰典当有限责任公司 | 赵锐 | 沈阳市和平区营口东路25号 | 3.00% |
沈阳畅盈科技有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
沈阳畅盈科技有限公司于洪分公司 | 辽宁省沈阳市于洪区沙岭镇沙岭小区 | 2017-04-21 00:00:00.000 |
沈阳畅盈科技有限公司铁岭分公司 | 辽宁省铁岭市银州区铁西街道绿州新沅29幢17号房 | 2017-07-18 00:00:00.000 |
本页是 [沈阳畅盈科技有限公司] 在顺企网沈阳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关自动化成套控制系统公司