开原市金立人力三轮车经营有限公司,办公室地址位于辽宁省铁岭市开原市兴工路13号-9,我公司主要提供道路货物运输:普通货运;人力三轮车运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
- 公司地址:
- 辽宁省铁岭市开原市兴工路13号-9
- 经理:
- 李海龙
- 经理手机:
- 156****8393 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- m13941068498@163.com
- 邮政编码:
- -
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 137****7979 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 开原市金立人力三轮车经营有限公司 |
简称: | 金立人力三轮车经营 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 道路货物运输:普通货运;人力三轮车运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 |
营业执照号码: | 211282004019279 |
发证机关: | 开原市市场监督管理局 |
核准日期: | 2014-04-17 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2009年07月09日 |
注册资本: | 10 万人民币 (万元) |
所属分类: | 三轮车公司 |
顺企编码: | 42375744 |
开原市金立人力三轮车经营有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张航 | 100% | 人民币10万元 |
开原市金立人力三轮车经营有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 张航 | 柏涛 | 2018-08-08 |
高级管理人员备案 | 1张航执行董事兼经理;2杨琦监事; | 1柏涛执行董事兼总经理;2徐英杰监事; | 2018-08-08 |
投资人变更 | 1张航; | 1柏涛; | 2018-08-08 |
投资人变更 | 张航; [新增] | 柏涛; [退出] | 2018-08-08 |
高级管理人员备案 | 张航执行董事兼经理 [新增] 杨琦监事 [新增] | 柏涛执行董事兼总经理 [退出] 徐英杰监事 [退出] | 2018-08-08 |
负责人变更 | 柏涛 | 李海龙 | 2017-05-23 |
投资人变更 | 1柏涛; | 1王俊刚;2李海龙; | 2017-05-23 |
高级管理人员备案 | 1柏涛执行董事兼总经理;2徐英杰监事; | 1李海龙执行董事兼总经理;2王俊刚监事; | 2017-05-23 |
地址变更 | 辽宁省铁岭市开原市兴工路13号-9 | 开原市兴工路13号-9 | 2017-05-23 |
期限变更 | 2039-07-09 | 2019-07-09 | 2017-05-23 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-05-23 |
高级管理人员备案 | 柏涛执行董事兼总经理 [新增] 徐英杰监事 [新增] | 李海龙执行董事兼总经理 [退出] 王俊刚监事 [退出] | 2017-05-23 |
投资人变更 | 柏涛; [新增] | 王俊刚; [退出] 李海龙; [退出] | 2017-05-23 |
地址变更 | 辽宁省铁岭市开原市兴工路13号-9 | 开原市兴工路13号-9 | 2017-05-22 |
投资人变更 | 1柏涛; | 1王俊刚;2李海龙; | 2017-05-22 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-05-22 |
高级管理人员备案 | 1柏涛执行董事兼总经理;2徐英杰监事; | 1李海龙执行董事兼总经理;2王俊刚监事; | 2017-05-22 |
期限变更 | 2039-07-09 | 2019-07-09 | 2017-05-22 |
负责人变更 | 柏涛 | 李海龙 | 2017-05-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 张金刚 | 李海龙 | 2014-04-17 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1杜玉昌;2张金刚; | 1李海龙;2王俊刚; | 2014-04-17 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 开原市新城街站前社区7委1组 | 开原市兴工路13号-9 | 2014-04-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1张金刚执行董事兼总经理; | 1李海龙执行董事兼总经理;2王俊刚监事; | 2014-04-17 |
负责人变更 | 李海龙 | 张金刚 | 2014-04-17 |
地址变更 | 开原市兴工路13号-9 | 开原市新城街站前社区7委1组 | 2014-04-17 |
投资人变更 | 1李海龙;2王俊刚; | 1杜玉昌;2张金刚; | 2014-04-17 |
高级管理人员备案 | 1王俊刚监事;2李海龙执行董事兼总经理; | 1张金刚执行董事兼总经理; | 2014-04-17 |
投资人信息变更 | 1李海龙;2王俊刚; | 1杜玉昌;2张金刚; | 2014-04-17 |
高级管理人员备案 | 王俊刚监事 [新增] 李海龙执行董事兼总经理 [新增] | 张金刚执行董事兼总经理 [退出] | 2014-04-17 |
投资人变更 | 李海龙; [新增] 王俊刚; [新增] | 杜玉昌; [退出] 张金刚; [退出] | 2014-04-17 |
地址变更 | 开原市兴工路13号-9 | 开原市新城街站前社区7委1组 | 2014-04-16 |
高级管理人员备案 | 1王俊刚监事;2李海龙执行董事兼总经理; | 1张金刚执行董事兼总经理; | 2014-04-16 |
负责人变更 | 李海龙 | 张金刚 | 2014-04-16 |
投资人变更 | 1李海龙;2王俊刚; | 1杜玉昌;2张金刚; | 2014-04-16 |
投资人信息变更 | 1杜玉昌;2张金刚; | 1张金刚; | 2013-04-16 |
投资人变更 | 1杜玉昌;2张金刚; | 1张金刚; | 2013-04-16 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2013-04-16 |
投资人变更 | 杜玉昌; [新增] 张金刚; | 张金刚; | 2013-04-16 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013-04-16 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1张金刚; | 1杜玉昌;2张金刚; | 2013-04-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1杜玉昌监事;2张金刚执行董事兼总经理; | 1张金刚执行董事兼总经理; | 2009-07-09 |
高级管理人员备案 | 1张金刚执行董事兼总经理; | 1杜玉昌监事;2张金刚执行董事兼总经理; | 2009-07-09 |
高级管理人员备案 | 张金刚执行董事兼总经理 | 杜玉昌监事 [退出] 张金刚执行董事兼总经理 | 2009-07-09 |
本页是 [开原市金立人力三轮车经营有限公司] 在顺企网黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。