变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
期限变更 | 2035-05-17 | 2015-05-17 | 2015-09-02 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限、合伙期限等变更) | 2015-05-17 | 2035-05-17 | 2015-09-02 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 固体矿产勘查:丙级(地质勘查资质证书有效期至2013年12月14日);地质灾害调查、地质技术咨询 | 固体矿产勘查:丙级;地质灾害调查、地质技术咨询 | 2014-04-21 |
经营范围变更 | 固体矿产勘查:丙级;地质灾害调查、地质技术咨询 | 固体矿产勘查:丙级(地质勘查资质证书有效期至2013年12月14日);地质灾害调查、地质技术咨询 | 2014-04-21 |
地址变更 | 铁岭市高新技术产业开发区-129 | 铁岭市银州区文化街26号 | 2010-01-08 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 铁岭市银州区文化街26号 | 铁岭市高新技术产业开发区 -129 | 2010-01-08 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 地质灾害调查、地质技术咨询。 | 固体矿产勘查:丙级(地质勘查资质证书有效期至2013年12月14日);地质灾害调查、地质技术咨询 | 2009-04-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1姜宝军董事长;2李振阳董事;3刘忠义董事兼总经理;4马忠林董事;5孙乾友董事兼总经理;6徐文权监事;7赵东波监事;8赵雪芹监事; | 1宋士军执行董事兼总经理;2宋玉萍监事; | 2009-04-29 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1蔡文杰;2陈元江;3胡晋伟;4姜宝军;5姜春涛;6姜华;7焦殿阳;8李景弘;9李永海;10李振阳;11刘忠义;12罗健民;13马忠林;14邵帅;15孙乾友;16投立立;17吴平;18肖军;19徐文枫;20张贺鹏 ;21张喜平;22赵东波;23赵雪芹;24周勇;25邹方军; | 1宋士军;2宋玉萍;3张新贵; | 2009-04-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 姜宝军 | 宋士军 | 2009-04-29 |
负责人变更 | 宋士军 | 姜宝军 | 2009-04-29 |
投资人变更 | 宋玉萍; [新增]
宋士军; [新增]
张新贵; [新增] | 李永海; [退出]
李振阳; [退出]
刘忠义; [退出]
罗健民; [退出]
马忠林; [退出]
蔡文杰; [退出]
陈元江; [退出]
胡晋伟; [退出]
姜宝军; [退出]
姜春涛; [退出]
姜华; [退出]
焦殿阳; [退出]
李景弘; [退出]
张贺鹏 ; [退出]
张喜平; [退出]
赵东波; [退出]
赵雪芹; [退出]
周勇; [退出]
邹方军; [退出]
邵帅; [退出]
孙乾友; [退出]
投立立; [退出]
吴平; [退出]
肖军; [退出]
徐文枫; [退出] | 2009-04-29 |
高级管理人员备案 | 宋士军执行董事兼总经理 [新增]
宋玉萍监事 [新增] | 徐文权监事 [退出]
赵东波监事 [退出]
李振阳董事 [退出]
刘忠义董事兼总经理 [退出]
马忠林董事 [退出]
孙乾友董事兼总经理 [退出]
赵雪芹监事 [退出]
姜宝军董事长 [退出] | 2009-04-29 |
经营范围变更 | 固体矿产勘查:丙级(地质勘查资质证书有效期至2013年12月14日);地质灾害调查、地质技术咨询 | 地质灾害调查、地质技术咨询。 | 2009-04-29 |
投资人变更 | 李永海; [新增]
李振阳;
刘忠义;
罗健民;
马忠林;
蔡文杰;
陈元江;
胡晋伟;
姜宝军;
姜春涛;
姜华;
焦殿阳;
李景弘;
张贺鹏 ;
张喜平;
赵东波;
赵雪芹;
周勇;
邹方军;
邵帅;
孙乾友;
投立立; [新增]
吴平;
肖军;
徐文枫; [新增] | 马忠林;
姜宝军;
李振阳;
刘忠义;
罗健民;
张贺鹏 ;
赵雪芹;
蔡文杰;
陈元江;
胡晋伟;
姜春涛;
姜华;
焦殿阳;
李景弘;
张喜平;
赵东波;
周勇;
邹方军;
邵帅;
孙乾友;
吴平;
肖军;
徐文权; [退出]
段立立; [退出]
刘永海; [退出] | 2006-05-10 |
高级管理人员备案 | 徐文权监事
赵东波监事
李振阳董事
刘忠义董事兼总经理
马忠林董事
孙乾友董事兼总经理
赵雪芹监事
姜宝军董事长 | 徐文权监事
赵东波监事
李振阳董事
赵雪芹监事
刘忠义董事兼总经理
马忠林董事
孙乾友董事兼总经理
姜宝军董事长 | 2006-05-10 |
经营范围变更 | 地质灾害调查、地质技术咨询。 | 地质矿产勘查、地质灾害调查、地质技术咨询(凭资质证经营) | 2006-05-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1姜宝军董事长;2李振阳董事;3刘忠义董事兼总经理;4马忠林董事;5孙乾友董事兼总经理;6徐文权监事;7赵东波监事;8赵雪芹监事; | 1姜宝军董事长;2李振阳董事;3刘忠义董事兼总经理;4马忠林董事;5孙乾友董事兼总经理;6徐文权监事;7赵东波监事;8赵雪芹监事; | 2006-05-10 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 地质矿产勘查、地质灾害调查、地质技术咨询(凭资质证经营) | 地质灾害调查、地质技术咨询。 | 2006-05-10 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1蔡文杰;2陈元江;3段立立;4胡晋伟;5姜宝军;6姜春涛;7姜华;8焦殿阳;9李景弘;10李振阳;11刘永海;12刘忠义;13罗健民;14马忠林;15邵帅;16孙乾友;17吴平;18肖军;19徐文权;20张贺鹏 ;21张喜平;22赵东波;23赵雪芹;24周勇;25邹方军; | 1蔡文杰;2陈元江;3胡晋伟;4姜宝军;5姜春涛;6姜华;7焦殿阳;8李景弘;9李永海;10李振阳;11刘忠义;12罗健民;13马忠林;14邵帅;15孙乾友;16投立立;17吴平;18肖军;19徐文枫;20张贺鹏 ;21张喜平;22赵东波;23赵雪芹;24周勇;25邹方军; | 2006-05-10 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1段立立;2姜宝军;3李振阳;4辽宁省地质矿产调查学院;5罗健民;6张贺鹏 ;7赵雪芹; | 1蔡文杰;2陈元江;3段立立;4胡晋伟;5姜宝军;6姜春涛;7姜华;8焦殿阳;9李景弘;10李振阳;11刘永海;12刘忠义;13罗健民;14马忠林;15邵帅;16孙乾友;17吴平;18肖军;19徐文权;20张贺鹏 ;21张喜平;22赵东波;23赵雪芹;24周勇;25邹方军; | 2005-07-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 张贺鹏 | 姜宝军 | 2005-07-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1段立立董事;2姜宝军董事;3姜华监事;4李振阳董事;5罗建民董事;6王文清董事;7张贺鹏董事长;8张喜平监事;9赵雪芹董事;10周勇监事; | 1姜宝军董事长;2李振阳董事;3刘忠义董事兼总经理;4马忠林董事;5孙乾友董事兼总经理;6徐文权监事;7赵东波监事;8赵雪芹监事; | 2005-07-19 |
高级管理人员备案 | 徐文权监事 [新增]
赵东波监事 [新增]
李振阳董事
赵雪芹监事
刘忠义董事兼总经理 [新增]
马忠林董事 [新增]
孙乾友董事兼总经理 [新增]
姜宝军董事长 | 张喜平监事 [退出]
周勇监事 [退出]
李振阳董事
姜华监事 [退出]
段立立董事 [退出]
姜宝军董事
罗建民董事 [退出]
王文清董事 [退出]
张贺鹏董事长 [退出]
赵雪芹董事 | 2005-07-19 |
负责人变更 | 姜宝军 | 张贺鹏 | 2005-07-19 |
投资人变更 | 马忠林; [新增]
姜宝军;
李振阳;
刘忠义; [新增]
罗健民;
张贺鹏 ;
赵雪芹;
蔡文杰; [新增]
陈元江; [新增]
胡晋伟; [新增]
姜春涛; [新增]
姜华; [新增]
焦殿阳; [新增]
李景弘; [新增]
张喜平; [新增]
赵东波; [新增]
周勇; [新增]
邹方军; [新增]
邵帅; [新增]
孙乾友; [新增]
吴平; [新增]
肖军; [新增]
徐文权; [新增]
段立立;
刘永海; [新增] | 辽宁省地质矿产调查学院; [退出]
李振阳;
罗健民;
姜宝军;
张贺鹏 ;
赵雪芹;
段立立; | 2005-07-19 |