北票北方矿业有限公司,办公室地址位于北票市东官营乡小巴沟村,我公司主要提供铁矿石洗选、铁矿石粉销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
- 公司地址:
- 北票市东官营乡小巴沟村 -
- 经理:
- 孙树军
- 经理手机:
- 137****5000 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 211381004005989@inpost.cn
- 邮政编码:
- -
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 137****5000 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北票北方矿业有限公司 |
简称: | 北票北方矿业 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 铁矿石洗选、铁矿石粉销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 |
营业执照号码: | 211381004005989 |
发证机关: | 北票市市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-02-02 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2005年01月05日 |
注册资本: | 60 万人民币 (万元) |
所属分类: | 采矿业 |
顺企编码: | 42493280 |
北票北方矿业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
孙树军 | 40% | 人民币24.0万元 |
苏延平 | 35% | 人民币21.0万元 |
于安清 | 25% | 人民币15.0万元 |
北票北方矿业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人信息变更 | 1苏延平;2孙树军;3于安清; | 1苏延平;2孙树军;3王建军; | 2015-02-02 |
高级管理人员备案 | 1苏延平经理;2于安清监事;3孙树军执行董事; | 1苏延平经理;2孙树军执行董事;3王建军监事; | 2015-02-02 |
投资人变更 | 1苏延平;2孙树军;3于安清; | 1苏延平;2孙树军;3王建军; | 2015-02-02 |
高级管理人员备案 | 苏延平经理 于安清监事 [新增] 孙树军执行董事 | 苏延平经理 孙树军执行董事 王建军监事 [退出] | 2015-02-02 |
投资人变更 | 苏延平; 孙树军; 于安清; [新增] | 苏延平; 孙树军; 王建军; [退出] | 2015-02-02 |
投资人变更 | 1苏延平;2孙树军;3于安清; | 1苏延平;2孙树军;3王建军; | 2015-02-01 |
高级管理人员备案 | 1苏延平经理;2于安清监事;3孙树军执行董事; | 1苏延平经理;2孙树军执行董事;3王建军监事; | 2015-02-01 |
名称变更 | 北票北方矿业有限公司 | 北票汇丰企业集团和兴矿业有限公司 | 2010-01-21 |
负责人变更 | 孙树军 | 杨晓春 | 2010-01-21 |
投资人信息变更 | 1苏延平;2孙树军;3王建军; | 1北票市汇丰粉末冶金有限公司;2王建军;3杨晓春; | 2010-01-21 |
高级管理人员备案 | 苏延平经理 [新增] 孙树军执行董事 [新增] 王建军监事 | 杨晓春执行董事兼总经理 [退出] 王建军监事 | 2010-01-21 |
投资人变更 | 苏延平; [新增] 孙树军; [新增] 王建军; | 北票市汇丰粉末冶金有限公司; [退出] 杨晓春; [退出] 王建军; | 2010-01-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1苏延平经理;2孙树军执行董事;3王建军监事; | 1杨晓春执行董事兼总经理;2王建军监事; | 2010-01-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1苏延平;2孙树军;3王建军; | 1北票市汇丰粉末冶金有限公司;2杨晓春;3王建军; | 2010-01-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1杨晓春执行董事兼总经理;2王建军监事; | 1徐爱军执行董事;2杨光经理;3王建军监事; | 2009-06-22 |
投资人信息变更 | 1北票市汇丰粉末冶金有限公司;2王建军;3杨晓春; | 1北票市汇丰粉末冶金有限公司;2王建军;3徐爱军; | 2009-06-22 |
投资人变更 | 1北票市汇丰粉末冶金有限公司;2杨晓春;3王建军; | 1北票市汇丰粉末冶金有限公司;2王建军;3徐爱军; | 2009-06-22 |
负责人变更 | 杨晓春 | 徐爱军 | 2009-06-22 |
高级管理人员备案 | 杨晓春执行董事兼总经理 [新增] 王建军监事 | 徐爱军执行董事 [退出] 杨光经理 [退出] 王建军监事 | 2009-06-22 |
投资人变更 | 北票市汇丰粉末冶金有限公司; 杨晓春; [新增] 王建军; | 北票市汇丰粉末冶金有限公司; 王建军; 徐爱军; [退出] | 2009-06-22 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 北票汇丰企业集团和兴矿业有限公司 | 北票市和兴矿业有限公司 | 2007-11-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1徐爱军执行董事;2杨光经理;3王建军监事; | 1徐爱军执行董事;2杨光经理;3王建军监事; | 2007-08-03 |
投资人变更 | 北票市汇丰粉末冶金有限公司; [新增] 王建军; 徐爱军; | 张振金; [退出] 王建军; 徐爱军; 杨光; [退出] | 2007-08-03 |
投资人信息变更 | 1北票市汇丰粉末冶金有限公司;2王建军;3徐爱军; | 1王建军;2徐爱军;3杨光;4张振金; | 2007-08-03 |
投资人变更 | 1北票市汇丰粉末冶金有限公司;2王建军;3徐爱军; | 1张振金;2王建军;3徐爱军;4杨光; | 2007-08-03 |
高级管理人员备案 | 徐爱军执行董事 杨光经理 王建军监事 | 徐爱军执行董事 杨光经理 王建军监事 | 2007-08-03 |
负责人变更 | 徐爱军 | 徐宝和 | 2006-12-20 |
投资人变更 | 1张振金;2王建军;3徐爱军;4杨光; | 1张振金;2王建军;3徐宝和;4于安清; | 2006-12-20 |
投资人信息变更 | 1王建军;2徐爱军;3杨光;4张振金; | 1王建军;2徐宝和;3于安清;4张振金; | 2006-12-20 |
投资人变更 | 张振金; 王建军; 徐爱军; [新增] 杨光; [新增] | 张振金; 王建军; 徐宝和; [退出] 于安清; [退出] | 2006-12-20 |
高级管理人员备案 | 徐爱军执行董事 [新增] 杨光经理 [新增] 王建军监事 [新增] | 徐宝和执行董事 [退出] 于安清经理 [退出] 张振金监事 [退出] | 2006-12-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1徐爱军执行董事;2杨光经理;3王建军监事; | 1徐宝和执行董事;2于安清经理;3张振金监事; | 2006-12-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1张振金;2王建军;3徐宝和;4于安清; | 1徐宝和;2于安清;3张树果; | 2006-05-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1徐宝和执行董事;2于安清经理;3张振金监事; | 1徐宝和执行董事;2于安清经理;3张树果监事; | 2006-05-22 |
投资人信息变更 | 1王建军;2徐宝和;3于安清;4张振金; | 1徐宝和;2于安清;3张树果; | 2006-05-22 |
地址变更 | 北票市东官营乡小巴沟村 | 北票市东官营乡东官营村 | 2006-05-22 |
投资人变更 | 张振金; [新增] 王建军; [新增] 徐宝和; 于安清; | 徐宝和; 于安清; 张树果; [退出] | 2006-05-22 |
高级管理人员备案 | 徐宝和执行董事 于安清经理 张振金监事 [新增] | 徐宝和执行董事 于安清经理 张树果监事 [退出] | 2006-05-22 |
北票北方矿业有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
苏延平 | 经理 |
于安清 | 监事 |
孙树军 | 执行董事 |
北票北方矿业有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
朝阳汇丰融资担保有限公司 | 罗湘湘 | 北票市南山街三段4号 | 30.0% |
北票北方矿业有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
原告中国建设银行股份有限公司北票支行与被告北票北方矿业有限公司、北票市青山铁选厂、孙树军、王建军、苏延平金融借款合同纠纷一审民事裁定书 | 2015-10-16 | (2015)北民立初字第02712号 |
原告中国华融资产管理股份有限公司辽宁省分公司与被告北票北方矿业有限公司、北票市青山铁选厂、孙树军、王建军、苏延平借款合同纠纷一审民事判决书 | 2015-11-30 | (2015)北民二初字第03993号 |
本页是 [北票北方矿业有限公司] 在顺企网黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。