丹东江城耐磨材料有限公司,办公室地址位于中国海岸线的北端起点丹东,丹东市振安区汤山城镇龙湖村六组,我公司主要提供铸件制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
- 公司地址:
- 丹东市振安区汤山城镇龙湖村六组
- 固定电话:
- 0415-2165018 未核实,仅供参考
- 经理:
- 李兆辉
- 电子邮件:
- liaoningfh@126.com
- 邮政编码:
- 118000
- 地区编码:
- 210600
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0415-2165018 |
电子邮箱 | liaoningfh@126.com |
相关产品
工商信息和基本资料
丹东江城耐磨材料有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李兆辉 | 60% | 人民币1200.0万元 |
李兆峰 | 40% | 人民币800.0万元 |
丹东江城耐磨材料有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 铸件制造;道路普通货物运输。 | 铸件制造。 | 2017-12-11 |
高级管理人员备案 | 李兆辉执行董事兼经理 李兆峰监事 | 李祥明执行董事 [退出] 李兆辉经理 李兆峰监事 | 2017-12-11 |
投资人变更 | 李兆峰; 李兆辉; | 李兆峰; 李兆辉; 李祥明; [退出] | 2017-12-11 |
财务负责人 | 李兆辉 | - | 2016-03-04 |
投资人变更 | 李兆峰; 李兆辉; 李祥明; | 贾金英; [退出] 李兆峰; 李祥明; 李兆辉; | 2016-03-04 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1李兆峰;2李兆辉;3李祥明; | 1贾金英;2李兆峰;3李祥明;4李兆辉; | 2016-03-04 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2000 | 130 | 2015-04-16 |
注册资本变更 | 2000( + 1438.46154% ) | 130 | 2015-04-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李兆辉 | 李祥明 | 2012-06-07 |
负责人变更 | 李祥明 | 李兆辉 | 2011-07-06 |
投资人变更 | 贾金英; 李兆峰; 李祥明; 李兆辉; | 贾金英; 李兆峰; 李祥明; 李兆辉; | 2010-03-29 |
实收资本变更 | 130( + 116.66667% ) | 60 | 2010-03-29 |
实收资本变更 | 130 | 60 | 2010-03-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1贾金英;2李兆峰;3李祥明;4李兆辉; | 1贾金英;2李兆峰;3李祥明;4李兆辉; | 2010-03-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1李兆峰监事;2李祥明执行董事;3李兆辉经理; | 1李兆辉负责人; | 2010-02-03 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 130 | 50 | 2010-02-03 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2030-02-03 | 2010-02-03 | |
名称变更 | 丹东江城耐磨材料有限公司 | 丹东市江城耐磨材料厂 | 2010-02-03 |
期限变更 | 2030-02-03 | - | 2010-02-03 |
注册资本变更 | 130( + 160% ) | 50 | 2010-02-03 |
高级管理人员备案 | 李兆峰监事 [新增] 李祥明执行董事 [新增] 李兆辉经理 [新增] | 李兆辉负责人 [退出] | 2010-02-03 |
非公司企业法人主管部门备案 | 风城市边门镇人民政府 | 民政局 | 2008-02-02 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 丹东市振安区汤山城镇龙湖村六组 | 凤城市边门镇口子里村三组 | 2008-02-02 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 丹东市江城耐磨材料厂 | 凤城市玉龙民政福利综合厂 | 2008-02-02 |
负责人变更 | 李兆辉 | 李祥明 | 2007-04-28 |
经营方式变更 | 制造、加工 | 空白 | 2006-04-12 |
注册资本变更 | 50( + 1462.5% ) | 3.2 | 2006-04-12 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50 | 3.2 | 2006-04-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李祥明 | 董 辉 | 2003-08-12 |
负责人变更 | 李祥明 | 董辉 | 2003-08-12 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 铸件制造。 | 木制品制造,铸件制造。 | 2003-03-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董 辉 | 郭延鹏 | 2002-11-21 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 凤城市边门镇口子里村三组 | 凤城市玉龙镇双庙村 | 2002-11-21 |
负责人变更 | 董辉 | 郭延鹏 | 2002-11-21 |
名称变更 | 凤城市玉龙民政福利综合厂 | 凤城市玉龙镇民政福利综合厂 | 2002-11-21 |
经营方式变更 | 空白 | 制造、加工 | 2002-11-21 |
经营范围变更 | 木制品制造,铸件制造。 | 纺织器材制造,毛毡制品制造,粮米加工。木制品制造。 | 2002-11-21 |
名称变更 | 凤城市玉龙镇民政福利综合厂 | 凤城市杨木乡民政福利综合厂 | 1997-04-03 |
地址变更 | 凤城市玉龙镇双庙村 | 凤城市边门镇口子里村三组 | 1997-04-03 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 纺织器材制造,毛毡制品制造,粮米加工。木制品制造。 | 纺织器材制造,毛毡制品制造,粮米加工。 | 1997-04-03 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 凤城市杨木乡民政福利综合厂 | 凤城满族自治县杨木乡民政福利综合厂 | 1994-06-20 |
经营范围变更 | 纺织器材制造,毛毡制品制造,粮米加工。 | 纺织器材制造,毛毡制品制造,粮米加工,木制品制造。 | 1991-04-10 |
丹东江城耐磨材料有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李兆峰 | 监事 |
李祥明 | 执行董事 |
李兆辉 | 经理 |
丹东江城耐磨材料有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
13288650 | 鑫凤凰 | 金属材料 | 6 | 商标注册申请完成 | 2013-09-25 | |
13288650 | 鑫凤凰 | 金属材料 | 6 | 商标注册申请完成 | 2013-09-25 |
本页是 [丹东江城耐磨材料有限公司] 在顺企网丹东黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。