( 资料来自2000版电信黄页,准确度很低,仅供参考 )
联系方式
- 公司地址:
- 丹东市元宝区财神庙街32-2、32-3号
- 经理:
- 孙忠凯
- 经理手机:
- 139****7778 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- sunying@163.com
- 邮政编码:
- 118000
- 地区编码:
- 210602
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
工商信息和基本资料
法人名称: | 丹东万豪豪娱乐俱乐部有限公司 |
简称: | 万豪豪娱乐俱乐部 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | KTV包房。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 |
营业执照号码: | 9121060278163104X3 |
发证机关: | 丹东市元宝区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-04-28 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2005年12月19日 |
注册资本: | 30 万人民币 (万元) |
所属分类: | 群众团体、社会团体和宗教组织 » 元宝区群众团体、社会团体和宗教组织 |
所属城市: | 丹东企业网 » 元宝区 |
顺企编码: | 42545063 |
丹东万豪豪娱乐俱乐部有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
于立群 | 50% | 人民币30万元 |
孙忠凯 | 25% | 人民币15.0万元 |
杨芳 | 25% | 人民币15.0万元 |
丹东万豪豪娱乐俱乐部有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 于立群 | 曹卫东 | 2021-12-09 |
投资人变更 | 1于立群; | 1曹卫东;2袁毅; | 2021-12-09 |
高级管理人员备案 | 1于立群经理;2于立群执行董事;3程淑莹监事; | 1袁毅监事;2曹卫东执行董事兼经理; | 2021-12-09 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-12-09 |
投资人变更 | 于立群; [新增] | 曹卫东; [退出] 袁毅; [退出] | 2021-12-09 |
分支机构备案 | 丹东万豪豪娱乐俱乐部有限公司开发区分公司 丹东万豪豪娱乐俱乐部有限公司开发区分公司 | 丹东万豪豪娱乐俱乐部有限公司开发区分公司 | 2021-12-09 |
高级管理人员备案 | 于立群经理 [新增] 于立群执行董事 [新增] 程淑莹监事 [新增] | 袁毅监事 [退出] 曹卫东执行董事兼经理 [退出] | 2021-12-09 |
地址变更 | 辽宁省丹东市元宝区财神庙街32-2号 | 丹东市元宝区财神庙街32-2、32-3号 | 2019-08-12 |
投资人变更 | 1袁毅;2曹卫东; | 1李明;2孙忠凯; | 2019-07-31 |
高级管理人员备案 | 1曹卫东执行董事兼经理;2袁毅监事; | 1孙忠凯执行董事兼总经理;2李明监事; | 2019-07-31 |
名称变更 | 丹东万鑫娱乐俱乐部有限公司 | 丹东万豪豪娱乐俱乐部有限公司 | 2019-07-31 |
负责人变更 | 曹卫东 | 孙忠凯 | 2019-07-31 |
经营范围变更 | KTV包房;销售:预包装食品。 | KTV包房。 | 2019-07-31 |
投资人变更 | 袁毅; [新增] 曹卫东; [新增] | 李明; [退出] 孙忠凯; [退出] | 2019-07-31 |
分支机构备案 | 丹东万豪豪娱乐俱乐部有限公司开发区分公司 | - | 2019-07-31 |
高级管理人员备案 | 曹卫东执行董事兼经理 [新增] 袁毅监事 [新增] | 孙忠凯执行董事兼总经理 [退出] 李明监事 [退出] | 2019-07-31 |
负责人变更 | 孙忠凯 | 钟光非 | 2016-04-28 |
投资人信息变更 | 1李明;2孙忠凯; | 1李明;2钟光非; | 2016-04-28 |
投资人变更 | 1李明;2孙忠凯; | 1李明;2钟光非; | 2016-04-28 |
高级管理人员备案 | 孙忠凯执行董事兼总经理 [新增] 李明监事 | 钟光非执行董事兼总经理 [退出] 李明监事 | 2016-04-28 |
投资人变更 | 李明; 孙忠凯; [新增] | 李明; 钟光非; [退出] | 2016-04-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1孙忠凯执行董事兼总经理;2李明监事; | 1钟光非执行董事兼总经理;2李明监事; | 2016-04-28 |
投资人变更 | 1李明;2孙忠凯; | 1李明;2钟光非; | 2016-04-27 |
高级管理人员备案 | 1孙忠凯执行董事兼总经理;2李明监事; | 1钟光非执行董事兼总经理;2李明监事; | 2016-04-27 |
经营范围变更 | KTV包房。 | KTV包房。(娱乐经营许可证有效期限至2013年12月31日)、(卫生许可证有效期限至2016年9月19日)。 | 2016-03-10 |
经营范围变更 | KTV包房。 | KTV包房。(娱乐经营许可证有效期限至2013年12月31日)、(卫生许可证有效期限至2016年9月19日)。 | 2016-03-09 |
地址变更 | 丹东市元宝区财神庙街32-2、32-3号 | 丹东市元宝区新安街88号 | 2012-11-12 |
经营范围变更(含业务范围变更) | KTV包房。(娱乐经营许可证有效期限至2013年12月31日)、(卫生许可证有效期限至2016年9月19日)。 | KTV包房。(娱乐经营许可证有效期限至2011年12月31日)、(卫生许可证有效期限至2012年11月30日)。 | 2012-11-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1李明监事;2钟光非执行董事兼总经理; | 1李明监事;2孙忠凯执行董事兼总经理; | 2010-06-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1钟光非;2李明; | 1李明;2孙忠凯; | 2010-06-23 |
经营范围变更 | KTV包房。(娱乐经营许可证有效期限至2011年12月31日)、(卫生许可证有效期限至2012年11月30日)。 | 练歌房;零售:果盘、烟、定型包装食品。(娱乐经营许可证有效期限至2009年12月31日);(食品卫生许可证有效期至2009年12月14日);烟草专卖零售许可证有效期限至2008年12月31日);(卫生许可证有效期限至2010年1月3日)。 | 2010-06-23 |
投资人信息变更 | 1李明;2钟光非; | 1李明;2孙忠凯; | 2010-06-23 |
负责人变更 | 钟光非 | 孙忠凯 | 2010-06-23 |
经营范围变更 | 练歌房;零售:果盘、烟、定型包装食品。(娱乐经营许可证有效期限至2009年12月31日);(食品卫生许可证有效期至2009年12月14日);烟草专卖零售许可证有效期限至2008年12月31日);(卫生许可证有效期限至2010年1月3日)。 | 练歌房;零售:果盘、烟、定型包装食品。 | 2008-08-05 |
投资人变更 | 1李明;2孙忠凯; | 1丹东假日阳光酒店有限公司。;2刘晓公;3谢宝东; | 2008-08-05 |
负责人变更 | 孙忠凯 | 刘晓公 | 2008-08-05 |
投资人信息变更 | 1李明;2孙忠凯; | 1丹东假日阳光酒店有限公司。;2刘晓公;3谢宝东; | 2008-08-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1李明监事;2孙忠凯执行董事兼总经理; | 1刘晓公执行董事兼总经理;2谢宝东监事; | 2008-08-05 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 丹东万豪豪娱乐俱乐部有限公司 | 丹东假日阳光俱乐部有限公司 | 2008-08-05 |
丹东万豪豪娱乐俱乐部有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
孙忠凯 | 执行董事兼总经理 |
李明 | 监事 |
丹东万豪豪娱乐俱乐部有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
丹东万豪豪娱乐俱乐部有限公司元宝分公司 | 2012-09-24 00:00:00.000 | |
丹东万豪豪娱乐俱乐部有限公司开发区分公司 | 辽宁省丹东市沿江开发区M区73号楼101室 | 2019-06-19 00:00:00.000 |
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
- 上海群众团体、社会团体和宗教组织黄页
- 深圳群众团体、社会团体和宗教组织黄页
- 北京群众团体、社会团体和宗教组织黄页
- 广州群众团体、社会团体和宗教组织黄页
- 东莞群众团体、社会团体和宗教组织黄页
- 佛山群众团体、社会团体和宗教组织黄页
- 杭州群众团体、社会团体和宗教组织黄页
- 苏州群众团体、社会团体和宗教组织黄页
- 成都群众团体、社会团体和宗教组织黄页
- 重庆群众团体、社会团体和宗教组织黄页
- 温州群众团体、社会团体和宗教组织黄页
- 无锡群众团体、社会团体和宗教组织黄页
- 天津群众团体、社会团体和宗教组织黄页
- 宁波群众团体、社会团体和宗教组织黄页
- 郑州群众团体、社会团体和宗教组织黄页
- 石家庄群众团体、社会团体和宗教组织黄页
- 福州群众团体、社会团体和宗教组织黄页
- 中山群众团体、社会团体和宗教组织黄页
- 烟台群众团体、社会团体和宗教组织黄页
- 长沙群众团体、社会团体和宗教组织黄页