公司定位于从多晶硅冶炼到光伏发电生产,目前公司有工业用地100亩,职工宿舍、办公用房、生产厂房15,000平方米,占地面积5000平方米的主厂房已完成基础建设,周边机电加工配套网络整合已经完成,初步形成了年产100兆瓦各式跟踪器的能力。厂区内万级超净ICP实验室已建成。同时,公司拥有一处近六平方公里面积的钠长石矿探矿权(太阳能炼硅配料及陶瓷原料)。公司拥有一支年轻、极富创新能力的工程技术团队,跟踪产品系列所涉及的跟踪光伏发电技术(单轴、双轴)已申报多项中国发明专利和实用新型专利,具有完全自主知识产权。这些跟踪产品在可靠性、可维护性、性能价格比、土地利用率等关键指标上都达到了国内跟踪器产品的Zui高水平,并即将成为中国首个获得国家GB/T29320-2012光伏电站太阳跟踪系统技术认证的产品系列。另外,公司后续产品光伏地砖,已获中国发明专利,目前正在调试中。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
应天(本溪)循环材料有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张科显 | 100% | 人民币2000万元 |
应天(本溪)循环材料有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 张科显 | 杨婧 | 2018-12-10 |
高级管理人员备案 | 1白江才监事;2张科显经理;3张科显执行董事; | 1石广霞监事;2杨婧经理;3杨婧执行董事; | 2018-12-10 |
投资人变更 | 1张科显; | 1杨婧; | 2018-12-10 |
投资人变更 | 张科显; [新增] | 杨婧; [退出] | 2018-12-10 |
高级管理人员备案 | 白江才监事 [新增] 张科显经理 [新增] 张科显执行董事 [新增] | 石广霞监事 [退出] 杨婧经理 [退出] 杨婧执行董事 [退出] | 2018-12-10 |
财务负责人 | 孟丽君 | 石广霞 | 2016-06-01 |
地址变更 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇荒山高中体育场南侧 | 本溪满族自治县小市镇荒山高中体育场南侧 | 2015-12-23 |
注册资本变更 | 2000 | 200 | 2015-12-23 |
投资人信息变更 | 1杨婧; | 1李和顺; | 2015-12-23 |
投资人变更 | 1杨婧; | 1李和顺; | 2015-12-23 |
高级管理人员备案 | 1石广霞监事;2杨婧经理;3杨婧执行董事; | 1李和顺监事;2李津行经理;3李津行执行董事; | 2015-12-23 |
财务负责人 | 石广霞 | - | 2015-12-23 |
高级管理人员备案 | 石广霞监事 [新增] 杨婧经理 [新增] 杨婧执行董事 [新增] | 李和顺监事 [退出] 李津行经理 [退出] 李津行执行董事 [退出] | 2015-12-23 |
注册资本变更 | 2000( + 900% ) | 200 | 2015-12-23 |
投资人变更 | 杨婧; [新增] | 李和顺; [退出] | 2015-12-23 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨婧 | 李津行 | 2015-12-23 |
注册资本变更 | 2000 | 200 | 2015-12-22 |
高级管理人员备案 | 1石广霞监事;2杨婧经理;3杨婧执行董事; | 1李和顺监事;2李津行经理;3李津行执行董事; | 2015-12-22 |
地址变更 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇荒山高中体育场南侧 | 本溪满族自治县小市镇荒山高中体育场南侧 | 2015-12-22 |
投资人变更 | 1杨婧; | 1李和顺; | 2015-12-22 |
经营范围变更 | 太阳能发电;太阳能级硅材料、工业硅、多晶硅、光伏发电设备及光伏应用产品生产;光伏产业相关管理、技术咨询。 | 太阳能级硅材料、工业硅、多晶硅、光伏发电设备及光伏应用产品生产;光伏产业相关管理、技术咨询。 | 2014-12-18 |
经营范围变更 | 太阳能发电;太阳能级硅材料、工业硅、多晶硅、光伏发电设备及光伏应用产品生产;光伏产业相关管理、技术咨询。 | 太阳能级硅材料、工业硅、多晶硅、光伏发电设备及光伏应用产品生产;光伏产业相关管理、技术咨询。 | 2014-12-17 |
负责人变更 | 李津行 | 宋向阳 | 2014-11-07 |
高级管理人员备案 | 1李和顺监事;2李津行执行董事;3李津行经理; | 1李和顺监事;2宋向阳执行董事;3宋向阳经理; | 2014-11-07 |
高级管理人员备案 | 李和顺监事 李津行经理 [新增] 李津行执行董事 [新增] | 李和顺监事 宋向阳经理 [退出] 宋向阳执行董事 [退出] | 2014-11-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1李和顺监事;2李津行经理;3李津行执行董事; | 1李和顺监事;2宋向阳经理;3宋向阳执行董事; | 2014-11-07 |
高级管理人员备案 | 1李和顺监事;2李津行经理;3李津行执行董事; | 1李和顺监事;2宋向阳经理;3宋向阳执行董事; | 2014-11-06 |
负责人变更 | 李津行 | 宋向阳 | 2014-11-06 |
负责人变更 | 宋向阳 | 陶志坚 | 2014-07-30 |
高级管理人员备案 | 李和顺监事 宋向阳经理 [新增] 宋向阳执行董事 [新增] | 李和顺监事 陶志坚执行董事 [退出] WANGMENG总经理 [退出] | 2014-07-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1李和顺监事;2宋向阳经理;3宋向阳执行董事; | 1李和顺监事;2陶志坚执行董事;3WANG MENG总经理; | 2014-07-30 |
高级管理人员备案 | 1李和顺监事;2宋向阳经理;3宋向阳执行董事; | 1李和顺监事;2陶志坚执行董事;3WANG MENG总经理; | 2014-07-29 |
负责人变更 | 宋向阳 | 陶志坚 | 2014-07-29 |
投资人信息变更 | 1李和顺; | 1北京应天阳光太阳能技术有限公司;2李和顺; | 2013-12-24 |
投资人变更 | 1李和顺; | 1北京应天阳光太阳能技术有限公司;2李和顺; | 2013-12-24 |
注册资本变更 | 200 | 1000 | 2013-12-24 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013-12-24 |
注册资本变更 | 200( - 80% ) | 1000 | 2013-12-24 |
投资人变更 | 李和顺; | 北京应天阳光太阳能技术有限公司; [退出] 李和顺; | 2013-12-24 |
应天(本溪)循环材料有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
石广霞 | 监事 |
杨婧 | 经理 |
杨婧 | 执行董事 |
本页是 [应天(本溪)循环材料有限公司] 在顺企网本溪黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。