成都德隆旺实业有限公司,办公室地址位于锦官城成都,成都市武侯区科华北路153号1-1幢17层3号,我公司主要提供销售:建筑材料、电梯、金属材料、电子产品、花卉、苗木、化肥、农副产品、矿产品、煤炭、化工产品、五金交电、机械设备及配件、水泥制品;建筑工程设计、施工;市政工程设计、施工;园林绿化工程设计、施工;园林景观设计;室内外装饰装修工程设计施工;农业、林业技术开发及推广服务;...
联系方式
- 公司地址:
- 成都市武侯区科华北路153号1-1幢17层3号
- 经理:
- 刘明智
- 经理手机:
- 173****5067 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 610000
- 地区编码:
- 510107
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 180****7530 |
手机号码 | 139****1577 |
手机号码 | 173****5067 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 成都德隆旺实业有限公司 |
简称: | 德隆旺 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 销售:建筑材料、电梯、金属材料、电子产品、花卉、苗木、化肥、农副产品、矿产品、煤炭、化工产品(不含危险品)、五金交电、机械设备及配件、水泥制品;建筑工程设计、施工;市政工程设计、施工;园林绿化工程设计、施工;园林景观设计;室内外装饰装修工程设计施工;农业、林业技术开发及推广服务;... |
营业执照号码: | 91510107054911870H |
发证机关: | 武侯区市场和质量监督管理局 |
核准日期: | 2016-04-12 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年09月25日 |
注册资本: | 5000 万元人民币 (万元) |
所属分类: | 制造业 » 武侯区制造业 |
所属城市: | 成都企业网 » 武侯区 |
顺企编码: | 42564759 |
成都德隆旺实业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张德中 | 95% | 人民币47500万元 |
常欢 | 5% | 人民币2500万元 |
成都德隆旺实业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 常欢; [新增] 张德中; [新增] | 白凌; [退出] 成都瑞信骏成商贸有限公司; [退出] | 2017-11-21 |
高级管理人员备案 | 常欢,监事 | - | 2017-11-21 |
经理备案 | 张德中,执行董事兼总经理 [新增] | - | 2017-11-21 |
章程备案 | 常欢,监事 | - | 2017-11-21 |
法定代表人变更 | 张德中 | 白凌 | 2017-11-21 |
高级管理人员备案 | 张德中,执行董事兼总经理 | - | 2017-11-21 |
投资人变更 | 常欢; [新增] 张德中; [新增] | 白凌; [退出] 成都瑞信骏成商贸有限公司; [退出] | 2017-11-21 |
章程修正案备案 | - | - | 2017-11-21 |
联络员备案 | 吴小华, ***** | - | 2017-03-15 |
联络员备案 | 吴小华,15281081661 | 2017-03-15 | |
章程修正案备案 | / | / | 2016-11-02 |
注册资本(金)变更 | 50000 | 5000 | 2016-11-02 |
高级管理人员备案 | / | / | 2016-11-02 |
注册资本变更 | 50000( + 900% ) | 5000 | 2016-11-02 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 白凌; [新增] 成都瑞信骏成商贸有限公司; | 成都瑞信骏成商贸有限公司; 刘明智; [退出] | 2016-09-07 |
高级管理人员备案 | / | / | 2016-09-07 |
投资人变更 | 白凌; [新增] 成都瑞信骏成商贸有限公司; | 成都瑞信骏成商贸有限公司; 刘明智; [退出] | 2016-09-07 |
投资人(股权)变更 | 白凌;成都瑞信骏成商贸有限公司; | 成都瑞信骏成商贸有限公司;刘明智; | 2016-09-07 |
法定代表人变更 | 白凌 | 刘明智 | 2016-09-07 |
章程修正案备案 | / | / | 2016-09-07 |
联络员备案 | 刘明智,18030616646 | / | 2016-04-12 |
高级管理人员备案 | / | / | 2016-04-12 |
分公司/分支机构备案 | / | / | 2016-04-12 |
联络员备案 | 刘明智, ***** | / | 2016-04-12 |
名称变更 | 成都德隆旺实业有限公司 | 成都友作贸易有限公司 | 2016-04-12 |
财务负责人 | / | / | 2016-04-12 |
章程备案 | / | / | 2016-04-12 |
投资人变更 | 销售:建筑材料、电梯、金属材料、电子产品、花卉、苗木、化肥、农副产品、矿产品、煤炭、化工产品(不含危险品)、五金交电、机械设备及配件、水泥制品;建筑工程设计、施工;市政工程设计、施工;园林绿化工程设计、施工;园林景观设计;室内外装饰装修工程设计施工;农业、林业技术开发及推广服务;物业管理;仓储服务;搬运服务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 销售:服装、鞋帽、皮具、饰品、日用百货、家用电器、五金交电、计算机软硬件及耗材、机械设备、化妆品、建筑材料、装饰材料、汽车配件、玩具 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-04-01 |
分公司/分支机构备案 | / | / | 2016-04-01 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 成都瑞信骏成商贸有限公司,成都市成华区三友路229号新1B幢附6号1层; [新增] | 周玲,成都市锦江区五桂桥6号49栋1单元1楼2号; [退出] | 2016-04-01 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 5000 [新增] | 周玲; [退出] | 2016-04-01 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 成都瑞信骏成商贸有限公司; [新增] 刘明智; [新增] | 黄磊; [退出] 周玲; [退出] | 2016-04-01 |
联络员备案 | 张廷, ***** | / | 2016-04-01 |
投资人变更 | 成都瑞信骏成商贸有限公司; [新增] 刘明智; [新增] | 黄磊; [退出] 周玲; [退出] | 2016-04-01 |
投资人居所变更 | 成都瑞信骏成商贸有限公司, 成都市成华区三友路229号新1B幢附6号1层; | 周玲, 成都市锦江区五桂桥6号49栋1单元1楼2号; | 2016-04-01 |
出资方式变更 | 成都瑞信骏成商贸有限公司,货币; | 周玲; | 2016-04-01 |
出资额变更 | 5000 | 周玲; | 2016-04-01 |
章程备案 | 张廷,监事 | / | 2016-04-01 |
经营范围变更 | 销售:建筑材料、电梯、金属材料、电子产品、花卉、苗木、化肥、农副产品、矿产品、煤炭、化工产品(不含危险品)、五金交电、机械设备及配件、水泥制品;建筑工程设计、施工;市政工程设计、施工;园林绿化工程设计、施工;园林景观设计;室内外装饰装修工程设计施工;农业、林业技术开发及推广服务;物业管理;仓储服务;搬运服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 销售:服装、鞋帽、皮具、饰品、日用百货、家用电器、五金交电、计算机软硬件及耗材、机械设备、化妆品、建筑材料、装饰材料、汽车配件、玩具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2016-04-01 |
注册资本变更 | 5000( + 4900% ) | 100 | 2016-04-01 |
法定代表人变更 | 刘明智 | 黄磊 | 2016-04-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘明智,执行董事兼总经理 | / | 2016-04-01 |
经理备案 | 刘明智,执行董事兼总经理 | / | 2016-04-01 |
注册资本(金)变更 | 5000 | 100 | 2016-04-01 |
财务负责人 | / | / | 2016-04-01 |
联络员备案 | 张廷,15882283351 | / | 2016-04-01 |
投资人居所变更 | 成都瑞信骏成商贸有限公司,成都市成华区三友路229号新1B幢附6号1层; | 周玲,成都市锦江区五桂桥6号49栋1单元1楼2号; | 2016-04-01 |
投资者名称(姓名)变更 | 成都瑞信骏成商贸有限公司; | 周玲; | 2016-04-01 |
出资比例变更 | 成都瑞信骏成商贸有限公司,5%; | 周玲,50%; | 2016-04-01 |
投资人(股权)变更 | 成都瑞信骏成商贸有限公司;刘明智; | 黄磊;周玲; | 2016-04-01 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 成都瑞信骏成商贸有限公司,5%; [新增] | 周玲,50%; [退出] | 2016-04-01 |
高级管理人员备案 | 张廷,监事 [新增] | / | 2016-04-01 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 成都瑞信骏成商贸有限公司,货币; [新增] | 周玲; [退出] | 2016-04-01 |
经理备案 | 刘明智,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2016-04-01 |
高级管理人员备案 | 刘明智,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2016-04-01 |
换发证照 | / | / | 2014-06-30 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 100 [新增] | 周玲; [退出] 黄磊; [退出] | 2012-10-26 |
高级管理人员备案 | / | / | 2012-10-26 |
其他事项备案 | 100 | 0 | 2012-10-26 |
注册资本变更 | 3999-01-01 | 2012-12-24 | 2012-10-26 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 周玲,货币; 黄磊,货币; | 周玲; 黄磊; | 2012-10-26 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 黄磊; 周玲; | 周玲; 黄磊; | 2012-10-26 |
出资额变更 | 100 | 周玲; 黄磊; | 2012-10-26 |
出资方式变更 | 周玲,货币; 黄磊,货币; | 周玲; 黄磊; | 2012-10-26 |
投资人变更 | 黄磊; 周玲; | 周玲; 黄磊; | 2012-10-26 |
实收资本变更 | 100 | 0 | 2012-10-26 |
经营期限变更 | 3999-01-01 | 2012-12-24 | 2012-10-26 |
章程修正案备案 | / | / | 2012-10-26 |
投资人(股权)变更 | 黄磊;周玲; | 周玲;黄磊; | 2012-10-26 |
出资方式变更 | 周玲,货币;黄磊,货币; | 周玲;黄磊; | 2012-10-26 |
出资额变更 | 100 | 周玲;黄磊; | 2012-10-26 |
成都德隆旺实业有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘兴建 | 监事 |
白凌 | 执行董事兼总经理 |
成都德隆旺实业有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
成都淘本购科技有限公司 | 白凌 | 成都市武侯区人民南路四段1号 | 51.00% |
本页是 [成都德隆旺实业有限公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。