积水住宅株式会社于2010年登陆中国,在北京成立了积水置业管理(中国)有限公司,并且与中方合作伙伴,准备在苏州、沈阳、无锡、太仓等地打造多个宜居住宅小区。利用我方先进的技术,结合当地合作方多年的本土开发经验,本着“以人为本”的核心理念,“诚实守信”的姿态,以“Zui高的品质和Zui的技术”为客户提供的健康、舒适、抗震的住宅,创建“富有人性的居住环境”。积水住宅株式会社的简介如下:
公司名称:日本积水住宅株式会社(SEKISUIHOUSE,LTD.)
公司住址:(总公司)大坂市北区大淀中一丁目1番88号UMEDASkyBuildingEASTTOWER(东京分公司)东京市港区赤坂四丁目15番1号赤坂GardenCity
成立日期:1960年8月1日
资本金:1865亿5419万日元(约150亿人民币)
主要业务内容:房地产开发,建筑设计,施工总承包,施工监理等
员工人数:15075名(2012年4月1日)(一级建筑师2221名,二级建筑师2695名)
累计业绩:2090339栋住宅
公司名称:日本积水住宅株式会社(SEKISUIHOUSE,LTD.)
公司住址:(总公司)大坂市北区大淀中一丁目1番88号UMEDASkyBuildingEASTTOWER(东京分公司)东京市港区赤坂四丁目15番1号赤坂GardenCity
成立日期:1960年8月1日
资本金:1865亿5419万日元(约150亿人民币)
主要业务内容:房地产开发,建筑设计,施工总承包,施工监理等
员工人数:15075名(2012年4月1日)(一级建筑师2221名,二级建筑师2695名)
累计业绩:2090339栋住宅
联系方式
- 公司地址:
- 沈阳市东陵区白塔街158号411室
- 固定电话:
- 024-31892150 未核实,仅供参考
- 经理:
- 胜吕文康
- 电子邮件:
- sy02.rr.sun@sekisuihouse-cn.com
- 邮政编码:
- 110000
- 地区编码:
- 210112
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 积水好施置业(沈阳)有限公司 |
简称: | 积水好施置业 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 许可经营项目:无 一般经营项目:普通房地产开发(仅限开发土地成交确认书编号为沈东土交字(2012)42号所指地块),自有产权房屋租赁(涉及许可证的经营项目凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 |
营业执照号码: | 9121011259413016XA |
发证机关: | 沈阳市浑南区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-04-18 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年06月21日 |
注册资本: | 156846 万人民币 (万元) |
所属分类: | 房产中介公司 » 东陵区房产中介公司 |
所属城市: | 沈阳企业网 » 东陵区 » 东陵区东陵 |
顺企编码: | 42637357 |
积水好施置业(沈阳)有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
积水住宅株式会社 | 100% | 人民币156846万元 |
积水好施置业(沈阳)有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 松原宏明经理 [新增] 柳武久董事 濑户洋信董事长 岩本泰辅监事 松原宏明董事 [新增] | 柳武久董事 濑户洋信董事长 岩本泰辅监事 海老泽薰经理 [退出] | 2022-10-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1松原宏明经理;2柳武久董事;3濑户洋信董事长;4岩本泰辅监事;5松原宏明董事; | 1柳武久董事;2濑户洋信董事长;3岩本泰辅监事;4海老泽薰经理; | 2022-10-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1柳武久董事;2濑户洋信董事长;3岩本泰辅监事;4海老泽薰经理; | 1田森直纪董事;2濑户洋信董事长;3岩本泰辅监事;4海老泽薰经理; | 2022-06-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 柳武久董事 [新增] 濑户洋信董事长 岩本泰辅监事 海老泽薰经理 | 田森直纪董事 [退出] 濑户洋信董事长 岩本泰辅监事 海老泽薰经理 | 2022-06-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1田森直纪董事;2濑户洋信董事长;3岩本泰辅监事;4海老泽薰经理; | 1岩本泰辅监事;2芝哲也董事长;3石井徹董事;4海老泽薰经理; | 2021-03-03 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 濑户洋信 | 芝哲也 | 2021-03-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 田森直纪董事 [新增] 濑户洋信董事长 [新增] 岩本泰辅监事 海老泽薰经理 | 岩本泰辅监事 芝哲也董事长 [退出] 石井徹董事 [退出] 海老泽薰经理 | 2021-03-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1岩本泰辅监事;2芝哲也董事长;3石井徹董事;4海老泽薰经理; | 1海老泽薰董事兼总经理;2芝哲也董事长;3胜吕文康董事;4岩本泰辅监事; | 2020-05-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 岩本泰辅监事 芝哲也董事长 石井徹董事 [新增] 海老泽薰经理 [新增] | 海老泽薰董事兼总经理 [退出] 芝哲也董事长 胜吕文康董事 [退出] 岩本泰辅监事 | 2020-05-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1海老泽薰董事兼总经理;2芝哲也董事长;3胜吕文康董事;4岩本泰辅监事; | 1海老泽薰董事兼总经理;2下村隆一董事长;3胜吕文康董事;4岩本泰辅监事;5芝哲也董事; | 2019-12-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 芝哲也 | 下村隆一 | 2019-12-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 海老泽薰董事兼总经理 芝哲也董事长 胜吕文康董事 岩本泰辅监事 | 海老泽薰董事兼总经理 下村隆一董事长 [退出] 胜吕文康董事 岩本泰辅监事 芝哲也董事 | 2019-12-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1海老泽薰董事兼总经理;2下村隆一董事长;3胜吕文康董事;4岩本泰辅监事;5芝哲也董事; | 1波田地清董事兼总经理;2下村隆一董事长;3胜吕文康董事;4宫下顺一监事;5野岛知生董事; | 2019-07-22 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 辽宁省沈阳市浑南区全运五路105-18号201室 | 辽宁省沈阳市浑南区全运五路105-12号2门 | 2019-07-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 海老泽薰董事兼总经理 [新增] 下村隆一董事长 胜吕文康董事 岩本泰辅监事 [新增] 芝哲也董事 [新增] | 波田地清董事兼总经理 [退出] 下村隆一董事长 胜吕文康董事 宫下顺一监事 [退出] 野岛知生董事 [退出] | 2019-07-22 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 辽宁省沈阳市浑南区全运五路105-12号2门 | 辽宁省沈阳市浑南区全运五路105号T13-1 | 2018-07-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 波田地清董事兼总经理 [新增] 下村隆一董事长 [新增] 胜吕文康董事 宫下顺一监事 | 野岛知生董事长 [退出] 下村隆一董事兼总经理 [退出] 胜吕文康董事 片冈学董事兼副总经理 [退出] 吉川达雄董事兼副总经理 [退出] 宫下顺一监事 | 2018-07-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1波田地清董事兼总经理;2下村隆一董事长;3胜吕文康董事;4宫下顺一监事; | 1野岛知生董事长;2下村隆一董事兼总经理;3胜吕文康董事;4片冈学董事兼副总经理;5吉川达雄董事兼副总经理;6宫下顺一监事; | 2018-07-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1野岛知生董事;2波田地清董事兼总经理;3下村隆一董事长;4胜吕文康董事;5宫下顺一监事; | 1野岛知生董事长;2下村隆一董事兼总经理;3胜吕文康董事;4片冈学董事兼副总经理;5吉川达雄董事兼副总经理;6宫下顺一监事; | 2018-06-05 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 辽宁省沈阳市浑南区全运五路105号T13-1 | 沈阳市东陵区白塔街158号411室 | 2018-06-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 野岛知生董事 波田地清董事兼总经理 [新增] 下村隆一董事长 [新增] 胜吕文康董事 宫下顺一监事 | 野岛知生董事长 下村隆一董事兼总经理 [退出] 胜吕文康董事 片冈学董事兼副总经理 [退出] 吉川达雄董事兼副总经理 [退出] 宫下顺一监事 | 2018-06-05 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 辽宁省沈阳市浑南区全运五路105号T13-1 | 沈阳市东陵区白塔街158号411室 | 2018-06-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1野岛知生董事;2波田地清董事兼总经理;3下村隆一董事长;4胜吕文康董事;5宫下顺一监事; | 1野岛知生董事长;2下村隆一董事兼总经理;3胜吕文康董事;4片冈学董事兼副总经理;5吉川达雄董事兼副总经理;6宫下顺一监事; | 2018-06-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1野岛知生董事长;2下村隆一董事兼总经理;3胜吕文康董事;4片冈学董事兼副总经理;5吉川达雄董事兼副总经理;6宫下顺一监事; | 1野嶋知生监事;2胜吕文康董事长;3下村隆一董事;4片岡学董事; | 2017-03-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 下村隆一 | 胜吕文康 | 2017-03-06 |
联络员备案 | 魏文靓 | - | 2017-03-06 |
外国公司境内法律文书送达人备案 | 魏文靓 [新增] | 孙荣蓉 [退出] | 2017-03-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 野岛知生董事长 [新增] 下村隆一董事兼总经理 [新增] 胜吕文康董事 片冈学董事兼副总经理 [新增] 吉川达雄董事兼副总经理 [新增] 宫下顺一监事 [新增] | 下村隆一董事 [退出] 片岡学董事 [退出] 野嶋知生监事 [退出] 胜吕文康董事长 | 2017-03-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1野岛知生董事长;2下村隆一董事兼总经理;3胜吕文康董事;4片冈学董事兼副总经理;5吉川达雄董事兼副总经理;6宫下顺一监事; | 1下村隆一董事;2片岡学董事;3野嶋知生监事;4胜吕文康董事长; | 2017-03-06 |
外国公司境内法律文书送达人备案 | 魏文靓 | 孙荣蓉 | 2017-03-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 下村隆一 | 胜吕文康 | 2017-03-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1野岛知生董事长;2下村隆一董事兼总经理;3胜吕文康董事;4片冈学董事兼副总经理;5吉川达雄董事兼副总经理;6宫下顺一监事; | 1下村隆一董事;2片岡学董事;3野嶋知生监事;4胜吕文康董事长; | 2017-03-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1野嶋知生监事;2胜吕文康董事长;3下村隆一董事;4片岡学董事; | 1胜吕文康董事;2下村隆一董事;3野嶋知生监事;4和田纯夫董事长; | 2016-04-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 胜吕文康 | 和田纯夫 | 2016-04-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1片岡学董事;2胜吕文康董事长;3胜吕文康董事长;4下村隆一董事;5野嶋知生监事; | 1和田纯夫董事长;2和田纯夫董事长;3胜吕文康董事;4下村隆一董事;5野嶋知生监事; | 2016-04-18 |
外国公司境内法律文书送达人备案 | 孙荣蓉 [新增] | 熊继红 [退出] | 2016-04-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 下村隆一董事 片岡学董事 [新增] 野嶋知生监事 胜吕文康董事长 | 下村隆一董事 野嶋知生监事 胜吕文康董事 和田纯夫董事长 [退出] | 2016-04-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1下村隆一董事;2片岡学董事;3野嶋知生监事;4胜吕文康董事长; | 1下村隆一董事;2野嶋知生监事;3胜吕文康董事;4和田纯夫董事长; | 2016-04-18 |
外国公司境内法律文书送达人备案 | 孙荣蓉 | 熊继红 | 2016-04-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 胜吕文康 | 和田纯夫 | 2016-04-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1下村隆一董事;2片岡学董事;3野嶋知生监事;4胜吕文康董事长; | 1下村隆一董事;2野嶋知生监事;3胜吕文康董事;4和田纯夫董事长; | 2016-04-17 |
注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) | 156846 | 106846 | 2015-05-18 |
投资总额变更 | 225000( + 28.57143% ) | 175000 | 2015-05-18 |
投资总额变更 | 225000( + 28.57143% ) | 175000 | 2015-05-18 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 156846( + 46.79632% ) | 106846 | 2015-05-18 |
外国公司境内法律文书送达人备案 | 熊继红 [新增] | - | 2015-05-18 |
外国公司境内法律文书送达人备案 | 熊继红 | 2015-05-18 | |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 156846 | 106846 | 2015-05-18 |
投资总额变更 | 225000 | 175000 | 2015-05-18 |
投资总额变更 | 225000( + 28.57143% ) | 175000 | 2015-05-17 |
法律文件送达接受人备案 | 熊继红 [新增] | - | 2015-05-17 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 156846 | 106846 | 2015-05-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1和田纯夫董事长;2和田纯夫董事长;3胜吕文康董事;4下村隆一董事;5野嶋知生监事; | 1和田纯夫董事长;2和田纯夫董事长;3胜吕文康董事;4武石哲董事;5下村隆一董事;6野嶋知生监事; | 2014-07-21 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 106846 | 66846 | 2014-07-21 |
投资总额变更 | 175000( + 34.61538% ) | 130000 | 2014-07-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1胜吕文康董事;2下村隆一董事;3野嶋知生监事;4和田纯夫董事长; | 1胜吕文康董事;2下村隆一董事;3武石哲董事;4野嶋知生监事;5和田纯夫董事长; | 2014-07-21 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 106846( + 59.83903% ) | 66846 | 2014-07-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 下村隆一董事 野嶋知生监事 胜吕文康董事 和田纯夫董事长 | 下村隆一董事 武石哲董事 [退出] 野嶋知生监事 胜吕文康董事 和田纯夫董事长 | 2014-07-21 |
投资总额变更 | 175000( + 34.61538% ) | 130000 | 2014-07-21 |
投资总额变更 | 175000 | 130000 | 2014-07-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1下村隆一董事;2野嶋知生监事;3胜吕文康董事;4和田纯夫董事长; | 1下村隆一董事;2武石哲董事;3野嶋知生监事;4胜吕文康董事;5和田纯夫董事长; | 2014-07-21 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 106846 | 66846 | 2014-07-20 |
投资总额变更 | 175000( + 34.61538% ) | 130000 | 2014-07-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1下村隆一董事;2野嶋知生监事;3胜吕文康董事;4和田纯夫董事长; | 1下村隆一董事;2武石哲董事;3野嶋知生监事;4胜吕文康董事;5和田纯夫董事长; | 2014-07-20 |
章程备案(包括合伙协议) | 章程修正案 | - | 2013-11-05 |
注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) | 66846 | 60846 | 2013-11-05 |
投资总额变更 | 130000( + 35.63425% ) | 95846 | 2013-11-05 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 66846( + 9.86096% ) | 60846 | 2013-11-05 |
实收资本变更 | 66846( + 9.86096% ) | 60846 | 2013-11-05 |
实收资本变更 | 66846 | 60846 | 2013-11-05 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 66846 | 60846 | 2013-11-05 |
实收资本变更 | 60846 | 53846 | 2013-05-17 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限、合伙期限等变更) | 2062-06-20 | 2013-06-20 | 2013-05-17 |
实收资本变更 | 60846( + 134% ) | 53846 | 2013-05-17 |
实收资本变更 | 53846( + 50.21481% ) | 35846 | 2012-12-14 |
实收资本变更 | 53846 | 35846 | 2012-12-14 |
实收资本变更 | 35846 | 30000 | 2012-10-17 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 60846 | 55000 | 2012-10-17 |
注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) | 60846 | 55000 | 2012-10-17 |
投资总额变更 | 95846( + 6.49556% ) | 90000 | 2012-10-17 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 60846( + 10.62909% ) | 55000 | 2012-10-17 |
实收资本变更 | 35846( + 19.48667% ) | 30000 | 2012-10-17 |
章程备案 | - | 2 | 2012-08-30 |
章程备案 | 2 | 2012-08-30 | |
实收资本变更 | 30000 | 0 | 2012-08-30 |
积水好施置业(沈阳)有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
宫下顺一 | 监事 |
野岛知生 | 董事长 |
下村隆一 | 董事兼总经理 |
胜吕文康 | 董事 |
片冈学 | 董事兼副总经理 |
吉川达雄 | 董事兼副总经理 |
积水好施置业(沈阳)有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
佟铭与积水好施置业(沈阳)有限公司房屋买卖合同纠纷一审民事判决书 | 2016-08-31 | (2016)辽0102民初5832号 |
沈阳市建设工程项目管理中心与积水好施置业(沈阳)有限公司建设工程监理合同纠纷一审民事裁定书 | 2016-11-23 | (2016)辽0112民初6593号 |
本页是 [积水好施置业(沈阳)有限公司] 在顺企网沈阳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。