沈阳华圣房地产开发有限公司,办公室地址位于东北第一大城市,一朝发祥地,两代帝王都的沈阳,沈阳经济技术开发区花海路26-1号(1-9-D1),我公司主要提供房地产开发;商品房销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
沈阳华圣房地产开发有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
艾庆华 | 51% | 人民币408.0万元 |
王开宇 | 49% | 人民币392.0万元 |
沈阳华圣房地产开发有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 辽宁省沈阳市铁西区飞翔路4号 | 沈阳经济技术开发区花海路26-1号(1-9-D1) | 2021-06-10 |
负责人变更 | 王壮 | 艾连杰 | 2018-05-07 |
高级管理人员备案 | 1王壮执行董事兼经理;2艾庆华监事; | 1艾连杰执行董事兼经理;2艾庆华监事; | 2018-05-07 |
高级管理人员备案 | 王壮执行董事兼经理 [新增] 艾庆华监事 | 艾连杰执行董事兼经理 [退出] 艾庆华监事 | 2018-05-07 |
负责人变更 | 王壮 | 艾连杰 | 2018-05-06 |
高级管理人员备案 | 1王壮执行董事兼经理;2艾庆华监事; | 1艾连杰执行董事兼经理;2艾庆华监事; | 2018-05-06 |
负责人变更 | 艾连杰 | 郭斌 | 2017-07-19 |
高级管理人员备案 | 1艾连杰执行董事兼经理;2艾庆华监事; | 1郭斌执行董事兼经理;2艾庆华监事; | 2017-07-19 |
高级管理人员备案 | 艾连杰执行董事兼经理 [新增] 艾庆华监事 | 郭斌执行董事兼经理 [退出] 艾庆华监事 | 2017-07-19 |
负责人变更 | 艾连杰 | 郭斌 | 2017-07-18 |
高级管理人员备案 | 1艾连杰执行董事兼经理;2艾庆华监事; | 1郭斌执行董事兼经理;2艾庆华监事; | 2017-07-18 |
投资人变更 | 1艾庆华;2王开宇; | 1王开宇;2郭斌;3艾庆华; | 2017-06-20 |
投资人变更 | 艾庆华; 王开宇; | 王开宇; 郭斌; [退出] 艾庆华; | 2017-06-20 |
投资人变更 | 1艾庆华;2王开宇; | 1王开宇;2郭斌;3艾庆华; | 2017-06-19 |
投资人变更 | 1王开宇;2郭斌;3艾庆华; | 1郭斌;2艾庆华; | 2017-03-21 |
投资人变更 | 王开宇; [新增] 郭斌; 艾庆华; | 郭斌; 艾庆华; | 2017-03-21 |
投资人变更 | 1王开宇;2郭斌;3艾庆华; | 1郭斌;2艾庆华; | 2017-03-20 |
投资人变更 | 1郭斌;2艾庆华; | 1王开宇;2艾庆华; | 2016-07-28 |
高级管理人员备案 | 1艾庆华监事;2郭斌; | 1艾庆华监事;2王开宇; | 2016-07-28 |
负责人变更 | 郭斌 | 王开宇 | 2016-07-28 |
投资人信息变更 | 1艾庆华;2郭斌; | 1艾庆华;2王开宇; | 2016-07-28 |
投资人变更 | 郭斌; [新增] 艾庆华; | 王开宇; [退出] 艾庆华; | 2016-07-28 |
高级管理人员备案 | 郭斌执行董事兼经理 [新增] 艾庆华监事 | 王开宇执行董事兼经理 [退出] 艾庆华监事 | 2016-07-28 |
投资人变更 | 1郭斌;2艾庆华; | 1王开宇;2艾庆华; | 2016-07-27 |
投资人信息变更 | 1艾庆华;2王开宇; | 1袁厚银;2祝娜; | 2016-07-18 |
高级管理人员备案 | 1艾庆华监事;2王开宇; | 1侯世臣监事;2祝娜; | 2016-07-18 |
高级管理人员备案 | 王开宇执行董事兼经理 [新增] 艾庆华监事 [新增] | 侯世臣监事 [退出] 祝娜执行董事兼经理 [退出] | 2016-07-18 |
投资人变更 | 王开宇; [新增] 艾庆华; [新增] | 袁厚银; [退出] 祝娜; [退出] | 2016-07-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1王开宇执行董事兼经理;2艾庆华监事; | 1侯世臣监事;2祝娜执行董事兼经理; | 2016-07-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1王开宇;2艾庆华; | 1袁厚银;2祝娜; | 2016-07-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王开宇 | 祝娜 | 2016-07-18 |
高级管理人员备案 | 1王开宇执行董事兼经理;2艾庆华监事; | 1侯世臣监事;2祝娜执行董事兼经理; | 2016-07-17 |
投资人变更 | 1王开宇;2艾庆华; | 1袁厚银;2祝娜; | 2016-07-17 |
投资人变更 | 1袁厚银;2祝娜; | 1祝娜;2侯世臣; | 2016-06-08 |
投资人信息变更 | 1袁厚银;2祝娜; | 1侯世臣;2祝娜; | 2016-06-08 |
投资人变更 | 袁厚银; [新增] 祝娜; | 祝娜; 侯世臣; [退出] | 2016-06-08 |
投资人变更 | 1袁厚银;2祝娜; | 1祝娜;2侯世臣; | 2016-06-07 |
沈阳华圣房地产开发有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
郭斌 | 执行董事兼经理 |
艾庆华 | 监事 |
本页是 [沈阳华圣房地产开发有限公司] 在顺企网沈阳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。