成都全天候物流有限公司,办公室地址位于锦官城成都,成都市新都区物流大道88号传化物流基地D318号,我公司主要提供货运代理;仓储服务;装卸服务。
联系方式
- 公司地址:
- 成都市新都区物流大道88号传化物流基地D318号
- 经理:
- 任光弟
- 经理手机:
- 139****6918 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 610000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
成都全天候物流有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
晏萍英 | 100% | 人民币500万元 |
成都全天候物流有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 普通货运、物流配送、仓储服务(不含危险化学品);货运代理;装卸服务;货运信息服务;销售:五金交电、电线电缆、家用电器、机电设备、通讯设备、电脑及配件、建材、钢材、金属材料、建筑材料、电子产品、机械设备、五金产品、化工产品(不含危险品);货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 普通货运、物流配送、仓储服务(不含危险化学品);装卸服务;货运代理;装卸服务;货运信息服务;销售:五金交电、电线电缆、家用电器、机电设备、通讯设备、电脑及配件、建材、钢材、金属材料、建筑材料、电子产品、机械设备、五金产品、化工产品(不含危险品);货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2017-07-20 |
名称变更 | 成都全天候物流有限公司 | 成都全天候物流有限公司 | 2017-07-20 |
经营范围变更 | 普通货运、物流配送、仓储服务(不含危险化学品);装卸服务;货运代理;装卸服务;货运信息服务;销售:五金交电、电线电缆、家用电器、机电设备、通讯设备、电脑及配件、建材、钢材、金属材料、建筑材料、电子产品、机械设备、五金产品、化工产品(不含危险品);货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 普通货运、物流配送、仓储服务(不含危险化学品);装卸服务、货运信息服务;代理代办:国内货运、国际货运、船运货运、铁路货运、航空货运;销售:建筑材料、电子产品、机械设备、五金产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2017-07-18 |
投资人变更 | 晏萍英; [新增] | 赵传; [退出] 唐艳; [退出] | 2017-07-13 |
法定代表人变更 | 晏萍英 | 唐艳 | 2017-07-13 |
联络员备案 | 晏萍英, 131****3196 | - | 2017-07-13 |
财务负责人 | - | - | 2017-07-13 |
企业类型变更 | 1151 | 1130 | 2017-07-13 |
经营范围变更 | 普通货运、物流配送、仓储服务(不含危险化学品);装卸服务、货运信息服务;代理代办:国内货运、国际货运、船运货运、铁路货运、航空货运;销售:建筑材料、电子产品、机械设备、五金产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 货运代理;仓储服务(不含危险化学品);装卸服务。 | 2017-01-06 |
联络员备案 | 黄昌静, ***** | 曾亚兰, ***** | 2017-01-03 |
投资人变更 | 唐艳; [新增] 赵传; [新增] | 任光弟; [退出] 杨开峰; [退出] | 2017-01-03 |
住所变更 | 成都市新都区物流大道516号2栋18层1801号 | 成都市新都区物流大道88号传化物流基地D318号 | 2017-01-03 |
注册资本变更 | 500( + 900% ) | 50 | 2017-01-03 |
法定代表人变更 | 唐艳 | 任光弟 | 2017-01-03 |
换发证照 | / | / | 2015-01-12 |
经营范围变更 | 货运代理;仓储服务(不含危险化学品);装卸服务。 | 普通货运(凭有效许可证经营,期限至2013年5月12日);货运代理。 | 2013-06-09 |
章程备案 | 杨开峰,监事 | / | 2010-04-20 |
经理备案 | 任光弟,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2010-04-20 |
高级管理人员备案 | 任光弟,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2010-04-20 |
法定代表人变更 | 任光弟,中华人民共和国居民身份证,***** | 代志达,中华人民共和国居民身份证,***** | 2010-04-20 |
投资人变更 | 任光弟; [新增] 杨开峰; [新增] | 代志达; [退出] 刘杨; [退出] | 2010-04-20 |
经营期限变更 | 3999-01-01 | 2009-08-19 | 2009-07-08 |
实收资本变更 | 50 | 0 | 2009-07-08 |
成都全天候物流有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
吴美德 | 副董事长 |
袁雪松 | 董事 |
何少康 | 董事长 |
本页是 [成都全天候物流有限公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。