海城市偶买噶配送服务有限公司,办公室地址位于东北地区Zui大的钢铁工业城市鞍山,辽宁省鞍山市海城市海州管理区东关街福民委万鑫源小区,我公司主要提供餐饮配送;餐饮管理;家政服务;道路货物运输;赛事活动策划;软件开发;网上销售:日用品、食品、服装、电子产品、图书。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
海城市偶买噶配送服务有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
崔远伦 | 100% | 人民币100万元 |
海城市偶买噶配送服务有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 崔远伦 | 陈枫 | 2019-03-11 |
高级管理人员备案 | 1崔远伦执行董事兼经理;2黄广宇监事; | 1陈枫执行董事兼经理;2黄广宇监事; | 2019-03-11 |
投资人变更 | 1崔远伦; | 1陈枫;2黄广宇; | 2019-03-11 |
投资人变更 | 崔远伦; [新增] | 陈枫; [退出] 黄广宇; [退出] | 2019-03-11 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-03-11 |
高级管理人员备案 | 崔远伦执行董事兼经理 [新增] 黄广宇监事 | 陈枫执行董事兼经理 [退出] 黄广宇监事 | 2019-03-11 |
投资人变更 | 1陈枫;2黄广宇; | 1李勇;2李清亚;3陈枫;4黄广宇; | 2017-07-27 |
高级管理人员备案 | 1陈枫执行董事兼经理;2黄广宇监事; | 1陈枫执行董事兼经理;2李勇监事; | 2017-07-27 |
高级管理人员备案 | 陈枫执行董事兼经理 黄广宇监事 [新增] | 陈枫执行董事兼经理 李勇监事 [退出] | 2017-07-27 |
投资人变更 | 陈枫; 黄广宇; | 李勇; [退出] 李清亚; [退出] 陈枫; 黄广宇; | 2017-07-27 |
高级管理人员备案 | 1陈枫执行董事兼经理;2黄广宇监事; | 1陈枫执行董事兼经理;2李勇监事; | 2017-07-26 |
投资人变更 | 1陈枫;2黄广宇; | 1李勇;2李清亚;3陈枫;4黄广宇; | 2017-07-26 |
高级管理人员备案 | 1陈枫执行董事兼经理;2李勇监事; | 1陈枫执行董事兼总经理;2张琼文监事; | 2017-04-07 |
投资人变更 | 1李勇;2李清亚;3陈枫;4黄广宇; | 1陈枫;2黄广宇;3张琼文; | 2017-04-07 |
投资人变更 | 李勇; [新增] 李清亚; [新增] 陈枫; 黄广宇; | 陈枫; 黄广宇; 张琼文; [退出] | 2017-04-07 |
高级管理人员备案 | 陈枫执行董事兼经理 李勇监事 [新增] | 陈枫执行董事兼总经理 张琼文监事 [退出] | 2017-04-07 |
高级管理人员备案 | 1陈枫执行董事兼经理;2李勇监事; | 1陈枫执行董事兼总经理;2张琼文监事; | 2017-04-06 |
投资人变更 | 1李勇;2李清亚;3陈枫;4黄广宇; | 1陈枫;2黄广宇;3张琼文; | 2017-04-06 |
负责人变更 | 陈枫 | 代东 | 2016-11-28 |
投资人信息变更 | 1陈枫;2黄广宇;3张琼文; | 1代东;2黄广宇;3张琼文; | 2016-11-28 |
投资人变更 | 1陈枫;2黄广宇;3张琼文; | 1代东;2黄广宇;3张琼文; | 2016-11-28 |
注册资本变更 | 100 | 50 | 2016-11-28 |
投资人变更 | 陈枫; [新增] 黄广宇; 张琼文; | 代东; [退出] 黄广宇; 张琼文; | 2016-11-28 |
高级管理人员备案 | 陈枫执行董事兼总经理 [新增] 张琼文监事 [新增] | 代东执行董事兼总经理 [退出] 黄广宇监事 [退出] | 2016-11-28 |
注册资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2016-11-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1陈枫执行董事兼总经理;2张琼文监事; | 1代东执行董事兼总经理;2黄广宇监事; | 2016-11-28 |
注册资本变更 | 100 | 50 | 2016-11-27 |
投资人变更 | 1陈枫;2黄广宇;3张琼文; | 1代东;2黄广宇;3张琼文; | 2016-11-27 |
高级管理人员备案 | 1陈枫执行董事兼总经理;2张琼文监事; | 1代东执行董事兼总经理;2黄广宇监事; | 2016-11-27 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 辽宁省鞍山市海城市海州管理区东关街福民委万鑫源小区 | 辽宁省鞍山市海城市兴海管理区站前街利民委 | 2016-09-05 |
地址变更 | 辽宁省鞍山市海城市海州管理区东关街福民委万鑫源小区 | 辽宁省鞍山市海城市兴海管理区站前街利民委 | 2016-09-04 |
负责人变更 | 代东 | 吕江 | 2016-08-19 |
投资人变更 | 1黄广宇;2张琼文;3代东; | 1黄广宇;2吕江; | 2016-08-19 |
投资人信息变更 | 1代东;2黄广宇;3张琼文; | 1黄广宇;2吕江; | 2016-08-19 |
高级管理人员备案 | 1代东执行董事兼总经理;2黄广宇监事; | 1黄广宇监事;2吕江执行董事兼总经理; | 2016-08-19 |
- | *****6 | *****8 | 2016-08-19 |
高级管理人员备案 | 代东执行董事兼总经理 [新增] 黄广宇监事 | 吕江执行董事兼总经理 [退出] 黄广宇监事 | 2016-08-19 |
投资人变更 | 黄广宇; 张琼文; [新增] 代东; [新增] | 黄广宇; 吕江; [退出] | 2016-08-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1代东执行董事兼总经理;2黄广宇监事; | 1吕江执行董事兼总经理;2黄广宇监事; | 2016-08-19 |
投资人变更 | 1黄广宇;2张琼文;3代东; | 1黄广宇;2吕江; | 2016-08-18 |
高级管理人员备案 | 1代东执行董事兼总经理;2黄广宇监事; | 1吕江执行董事兼总经理;2黄广宇监事; | 2016-08-18 |
- | *****8 | *****6 | 2016-06-28 |
- | *****6 | *****9 | 2016-01-18 |
高级管理人员备案 | 1黄广宇监事;2吕江执行董事兼总经理; | 1吕江执行董事兼总经理;2孙晓岩监事; | 2016-01-18 |
投资人信息变更 | 1黄广宇;2吕江; | 1黄广宇;2吕江;3苏新宇;4孙晓岩; | 2016-01-18 |
投资人变更 | 黄广宇; 吕江; | 黄广宇; 孙晓岩; [退出] 苏新宇; [退出] 吕江; | 2016-01-18 |
高级管理人员备案 | 吕江执行董事兼总经理 黄广宇监事 [新增] | 吕江执行董事兼总经理 孙晓岩监事 [退出] | 2016-01-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1黄广宇;2吕江; | 1黄广宇;2孙晓岩;3苏新宇;4吕江; | 2016-01-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1吕江执行董事兼总经理;2黄广宇监事; | 1吕江执行董事兼总经理;2孙晓岩监事; | 2016-01-18 |
高级管理人员备案 | 1吕江执行董事兼总经理;2黄广宇监事; | 1吕江执行董事兼总经理;2孙晓岩监事; | 2016-01-17 |
投资人变更 | 1黄广宇;2吕江; | 1黄广宇;2孙晓岩;3苏新宇;4吕江; | 2016-01-17 |
海城市偶买噶配送服务有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
陈枫 | 执行董事兼经理 |
李勇 | 监事 |
最新咨询
孙志超 在2023-04-04 14:15:39.000 说: :寻求聚合跑腿合作,本地同城服务,可以做到管道式收入模型
管理留言和查看联系方式请登录后台
本页是 [海城市偶买噶配送服务有限公司] 在顺企网鞍山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。