变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人变更 | 孙剑飞 | 袁欢欢 | 2020-11-02 |
投资人变更 | 1盘锦市国有资本投资运营集团有限公司; | 1盘锦市国有资本投资运营有限公司; | 2020-11-02 |
高级管理人员备案 | 1吕朋远监事;2孙剑飞执行董事;3孙剑飞总经理; | 1袁欢欢执行董事;2袁欢欢总经理;3吕朋远监事; | 2020-11-02 |
高级管理人员备案 | 吕朋远监事
孙剑飞执行董事 [新增]
孙剑飞总经理 [新增] | 袁欢欢执行董事 [退出]
袁欢欢总经理 [退出]
吕朋远监事 | 2020-11-02 |
投资人变更 | 盘锦市国有资本投资运营集团有限公司; [名称变更] | 盘锦市国有资本投资运营有限公司; | 2020-11-02 |
高级管理人员备案 | 1吕朋远监事;2袁欢欢执行董事;3袁欢欢总经理; | 1袁欢欢董事长;2郑一凡董事;3吕朋远监事;4张丹妮监事会主席;5郑浩监事;6刘庆董事;7袁欢欢总经理; | 2017-11-17 |
高级管理人员备案 | 吕朋远监事
袁欢欢执行董事
袁欢欢总经理 | 袁欢欢董事长
郑一凡董事 [退出]
吕朋远监事
张丹妮监事会主席 [退出]
郑浩监事 [退出]
刘庆董事 [退出]
袁欢欢总经理 | 2017-11-17 |
高级管理人员备案 | 1吕朋远监事;2袁欢欢执行董事;3袁欢欢总经理; | 1袁欢欢董事长;2郑一凡董事;3吕朋远监事;4张丹妮监事会主席;5郑浩监事;6刘庆董事;7袁欢欢总经理; | 2017-11-16 |
高级管理人员备案 | 1袁欢欢董事长;2郑一凡董事;3吕朋远监事;4张丹妮监事会主席;5郑浩监事;6刘庆董事;7袁欢欢总经理; | 1袁欢欢总经理;2裴宏董事;3吕朋远监事;4张丹妮监事会主席;5郑浩监事;6刘庆董事;7袁欢欢董事长; | 2017-07-14 |
高级管理人员备案 | 袁欢欢董事长
郑一凡董事 [新增]
吕朋远监事
张丹妮监事会主席
郑浩监事
刘庆董事
袁欢欢总经理 | 袁欢欢总经理
裴宏董事 [退出]
吕朋远监事
张丹妮监事会主席
郑浩监事
刘庆董事
袁欢欢董事长 | 2017-07-14 |
高级管理人员备案 | 1袁欢欢董事长;2郑一凡董事;3吕朋远监事;4张丹妮监事会主席;5郑浩监事;6刘庆董事;7袁欢欢总经理; | 1袁欢欢总经理;2裴宏董事;3吕朋远监事;4张丹妮监事会主席;5郑浩监事;6刘庆董事;7袁欢欢董事长; | 2017-07-13 |
负责人变更 | 袁欢欢 | 赵德亮 | 2017-07-12 |
高级管理人员备案 | 1袁欢欢总经理;2裴宏董事;3吕朋远监事;4张丹妮监事会主席;5郑浩监事;6刘庆董事;7袁欢欢董事长; | 1赵德亮总经理;2吕朋远监事;3张丹妮监事会主席;4赵德亮董事长;5刘庆董事;6裴宏董事;7郑浩监事; | 2017-07-12 |
高级管理人员备案 | 袁欢欢总经理 [新增]
裴宏董事
吕朋远监事
张丹妮监事会主席
郑浩监事
刘庆董事
袁欢欢董事长 [新增] | 赵德亮总经理 [退出]
吕朋远监事
张丹妮监事会主席
赵德亮董事长 [退出]
刘庆董事
裴宏董事
郑浩监事 | 2017-07-12 |
高级管理人员备案 | 1袁欢欢总经理;2裴宏董事;3吕朋远监事;4张丹妮监事会主席;5郑浩监事;6刘庆董事;7袁欢欢董事长; | 1赵德亮总经理;2吕朋远监事;3张丹妮监事会主席;4赵德亮董事长;5刘庆董事;6裴宏董事;7郑浩监事; | 2017-07-11 |
负责人变更 | 袁欢欢 | 赵德亮 | 2017-07-11 |
负责人变更 | 赵德亮 | 缪万举 | 2017-03-29 |
高级管理人员备案 | 赵德亮总经理
吕朋远监事
张丹妮监事会主席
赵德亮董事长
刘庆董事 [新增]
裴宏董事 [新增]
郑浩监事 [新增] | 张丹妮监事
缪万举董事长 [退出]
孙世明监事 [退出]
郭超军监事会主席 [退出]
冷雪飞监事 [退出]
张勇董事 [退出]
郭富董事 [退出]
赵德亮总经理
吕朋远监事 | 2017-03-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1赵德亮总经理;2吕朋远监事;3张丹妮监事会主席;4赵德亮董事长;5刘庆董事;6裴宏董事;7郑浩监事; | 1张丹妮监事;2缪万举董事长;3孙世明监事;4郭超军监事会主席;5冷雪飞监事;6张勇董事;7郭富董事;8赵德亮总经理;9吕朋远监事; | 2017-03-29 |
高级管理人员备案 | 1赵德亮总经理;2吕朋远监事;3张丹妮监事会主席;4赵德亮董事长;5刘庆董事;6裴宏董事;7郑浩监事; | 1张丹妮监事;2缪万举董事长;3孙世明监事;4郭超军监事会主席;5冷雪飞监事;6张勇董事;7郭富董事;8赵德亮总经理;9吕朋远监事; | 2017-03-28 |
负责人变更 | 赵德亮 | 缪万举 | 2017-03-28 |
高级管理人员备案 | 1张丹妮监事;2缪万举董事长;3孙世明监事;4郭超军监事会主席;5冷雪飞监事;6张勇董事;7郭富董事;8赵德亮总经理;9吕朋远监事; | 1东静雨总经理;2缪万举董事长;3孙世明监事;4郭超军监事会主席;5冷雪飞监事;6张勇董事;7郭富董事;8吕朋远监事;9张丹妮监事; | 2017-02-17 |
高级管理人员备案 | 张丹妮监事
缪万举董事长
孙世明监事
郭超军监事会主席
冷雪飞监事
张勇董事
郭富董事
赵德亮总经理 [新增]
吕朋远监事 | 东静雨总经理 [退出]
缪万举董事长
孙世明监事
郭超军监事会主席
冷雪飞监事
张勇董事
郭富董事
吕朋远监事
张丹妮监事 | 2017-02-17 |
高级管理人员备案 | 1张丹妮监事;2缪万举董事长;3孙世明监事;4郭超军监事会主席;5冷雪飞监事;6张勇董事;7郭富董事;8赵德亮总经理;9吕朋远监事; | 1东静雨总经理;2缪万举董事长;3孙世明监事;4郭超军监事会主席;5冷雪飞监事;6张勇董事;7郭富董事;8吕朋远监事;9张丹妮监事; | 2017-02-16 |
投资人信息变更 | 1盘锦市国有资本投资运营有限公司; | 1盘锦市政府国有资产监督管理委员会; | 2016-06-02 |
负责人变更 | 缪万举 | 蒋昊轩 | 2016-06-02 |
投资人变更 | 1盘锦市国有资本投资运营有限公司; | 1盘锦市政府国有资产监督管理委员会; | 2016-06-02 |
高级管理人员备案 | 东静雨总经理 [新增]
缪万举董事长 [新增]
孙世明监事
郭超军监事会主席
冷雪飞监事
张勇董事 [新增]
郭富董事 [新增]
吕朋远监事 [新增]
张丹妮监事 [新增] | 仲连维监事 [退出]
张哲董事 [退出]
冷雪飞监事
蒋昊轩总经理 [退出]
蒋昊轩董事长 [退出]
徐斌董事 [退出]
孙世明监事
冯丹丹监事 [退出]
郭超军监事 | 2016-06-02 |
投资人变更 | 盘锦市国有资本投资运营有限公司; [新增] | 盘锦市政府国有资产监督管理委员会; [退出] | 2016-06-02 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(国有独资) | 2016-06-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1东静雨总经理;2缪万举董事长;3孙世明监事;4郭超军监事会主席;5冷雪飞监事;6张勇董事;7郭富董事;8吕朋远监事;9张丹妮监事; | 1仲连维监事;2张哲董事;3冷雪飞监事;4蒋昊轩总经理;5蒋昊轩董事长;6徐斌董事;7孙世明监事;8冯丹丹监事;9郭超军监事; | 2016-06-02 |
高级管理人员备案 | 1东静雨总经理;2缪万举董事长;3孙世明监事;4郭超军监事会主席;5冷雪飞监事;6张勇董事;7郭富董事;8吕朋远监事;9张丹妮监事; | 1仲连维监事;2张哲董事;3冷雪飞监事;4蒋昊轩总经理;5蒋昊轩董事长;6徐斌董事;7孙世明监事;8冯丹丹监事;9郭超军监事; | 2016-06-01 |
投资人变更 | 1盘锦市国有资本投资运营有限公司; | 1盘锦市政府国有资产监督管理委员会; | 2016-06-01 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(国有独资) | 2016-06-01 |