变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
监事备案 | 姓名:杨书元,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********;
姓名:刘新琦,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; [新增] | 姓名:杨书元,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********;
姓名:刘凤芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; [退出] | 2015-05-22 |
监事备案 | 姓名:杨书元,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********;姓名:刘新琦,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; | 姓名:杨书元,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********;姓名:刘凤芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; | 2015-05-22 |
法定代表人(负责人)变更 | 姓名:杨书元 联系电话:***********职务:执行董事兼总经理 任免机构:投资人 身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 身份证件号码:*********** | 姓名:杨学敬 联系电话:***********职务:执行董事 任免机构:股东 身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 身份证件号码:*********** | 2014-05-26 |
董事备案 | 姓名:杨书元,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,身份证号:***********;姓名:刘凤芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:***********; | 姓名:杨学敬,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,身份证号:***********;姓名:刘凤芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:***********; | 2014-05-26 |
投资人(股权)变更 | 股东(发起人)名称:杨书元,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:***********,认缴出资额:400,持股比例:100,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:,实缴出资方式:; | 股东(发起人)名称:杨学敬,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:***********,认缴出资额:400,持股比例:100,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:***********,认缴出资时间:***********,实缴出资额:400,实缴出资方式:; | 2014-05-26 |
董事 | 姓名:杨书元,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,身份号码:****; [新增]
姓名:刘凤芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份号码:****; | 姓名:杨学敬,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,身份号码:****; [退出]
姓名:刘凤芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份号码:****; | 2014-05-26 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:杨书元,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:***********,认缴出资额:400,持股比例:100,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:,实缴出资方式:; [新增] | 股东(发起人)名称:杨学敬,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:***********,认缴出资额:400,持股比例:100,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:***********,认缴出资时间:***********,实缴出资额:400,实缴出资方式:; [退出] | 2014-05-26 |
董事备案 | 姓名:杨书元,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,身份证号:***********; [新增]
姓名:刘凤芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:***********; | 姓名:杨学敬,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,身份证号:***********; [退出]
姓名:刘凤芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:***********; | 2014-05-26 |
法定代表人变更 | 姓名:杨书元 联系电话:***********职务:执行董事兼总经理 任免机构:投资人 身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 身份证件号码:*********** | 姓名:杨学敬 联系电话:***********职务:执行董事 任免机构:股东 身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 身份证件号码:*********** | 2014-05-26 |
董事 | 姓名:杨学敬,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,身份证号:****; [新增]
姓名:刘凤芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:****; | 姓名:刘立民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,身份证号:****; [退出]
姓名:刘凤芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:****; | 2012-06-13 |
法定代表人 | 姓名:杨学敬 联系电话:**** 职务:执行董事 任免机构:投资人 身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 身份证件号码:**** | 姓名:刘利民 联系电话:**** 职务:执行董事 任免机构:投资人 身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 身份证件号码:**** | 2012-06-13 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:杨学敬,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:400,持股比例:100,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:2010-02-22,认缴出资时间:2010-02-22,实缴出资额:400,实缴出资方式:; [新增] | 股东(发起人)名称:刘利民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:130,持股比例:,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:2010-02-22,认缴出资时间:2006-10-31,实缴出资额:130,实缴出资方式:; [退出]
股东(发起人)名称:刘利民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:270,持股比例:,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:2010-02-22,认缴出资时间:2006-10-31,实缴出资额:270,实缴出资方式:; [退出] | 2012-06-13 |
名称 | 冠县汇丰养殖有限公司 | 冠县冠丰畜禽养殖开发有限公司 | 2011-05-09 |
名称 | GUAN XIAN HUI FENG YANG ZHI YOU XIAN GONG SI | GUAN XIAN GUAN FENG XU QIN YANG SHI KAI FA YOU XIAN GONG SI | 2011-05-09 |
注册资本 | 400( + 300% ) | 100 | 2010-03-11 |
实收资本 | 400( + 300% ) | 100 | 2010-03-11 |
法定代表人 | 姓名:刘利民 是否公务员:否 职务:执行董事 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:**** 联系电话:**** 任免机构:投资人 | 姓名:刘立国 是否公务员: 职务:执行董事 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:**** 联系电话:**** 任免机构:股东任命 | 2010-03-11 |
董事 | 姓名:刘立民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,身份证号:****; [新增]
姓名:刘凤芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:****; | 姓名:刘立国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,身份证号:****; [退出]
姓名:刘凤芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:****; | 2010-03-11 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:刘立民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,出资额:130,持股比例:,出资方式:货币,备注:自然人,出资时间:2010-02-22,余额交付期限:,实缴出资额:130,出资方式:货币; [新增]
股东(发起人)名称:刘利民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,出资额:270,持股比例:,出资方式:实物,备注:自然人,出资时间:2010-02-22,余额交付期限:,实缴出资额:270,出资方式:实物; [新增] | 股东(发起人)名称:刘立国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,出资额:100,持股比例:100,出资方式:实物,备注:,出资时间:,余额交付期限:,实缴出资额:,出资方式:实物; [退出] | 2010-03-11 |