欢迎来到成都渔洋商贸有限公司,自2009年11月18日成立以来,已经发展成为一个拥有员工的大家庭。我们坐落于成都这个充满活力和机遇的城市。锦官城成都作为我们的总部所在地,我们的公司定位于贸易经纪与代理业,销售:建辅建材、钢材、五金交电、日用百货是我们的强项 。
渔洋商贸以200 万元人民币注册资本为基础,凭借着于小凤法人代表的领导力,成功走过15年的发展历程。
联系方式
- 公司地址:
- 成都市武侯区长寿路3号附17号13幢1楼17号
- 经理:
- 于小凤
- 经理手机:
- 159****4162 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 610000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 028-82681271 |
手机号码 | 157****6655 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 成都渔洋商贸有限公司 |
简称: | 渔洋商贸 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 销售:建辅建材、钢材、五金交电、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
营业执照号码: | 510100000123173 |
发证机关: | 武侯区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-02-28 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2009年11月18日 |
注册资本: | 200 万元人民币 (万元) |
所属分类: | 贸易经纪与代理业 » 武侯区贸易经纪与代理业 |
所属城市: | 成都企业网 » 武侯区 |
顺企编码: | 42741494 |
成都渔洋商贸有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
成都天韵企业策划顾问有限公司 | 78% | 人民币3900.0万元 |
四川锦弘业新能源汽车科技有限责任公司 | 22% | 人民币1100.0万元 |
成都渔洋商贸有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 阳兆韵 | 谭应祥 | 2020-07-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 于小凤 | 阳兆韵 | 2020-07-30 |
法定代表人变更 | 阳兆韵 | 谭应祥 | 2020-07-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 于小凤 [新增] | 阳兆韵 [退出] | 2020-07-30 |
章程备案 | 2020-07-28 | 无 | 2020-07-30 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-07-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 阳兆韵 [新增] | 谭应祥 [退出] | 2020-07-30 |
投资人(股权)变更 | 成都天韵企业策划顾问有限公司 出资 3900万人民币; [新增] 四川锦弘业新能源汽车科技有限责任公司 出资 1100万人民币; [新增] | 王朝香 出资 1100万人民币; [退出] 谭应祥 出资 3900万人民币; [退出] | 2020-07-30 |
投资人(股权)变更 | 王朝香 出资 1100万人民币; [新增] 谭应祥 出资 3900万人民币; | 于小凤 出资 1100万人民币; [退出] 谭应祥 出资 3900万人民币; | 2019-12-06 |
出资情况 | 王朝香 出资 1100万人民币; 谭应祥 出资 3900万人民币; | 于小凤 出资 1100万人民币; 谭应祥 出资 3900万人民币; | 2019-12-06 |
章程备案 | - | 无 | 2019-12-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谭应祥 | 于小凤 | 2019-10-27 |
投资人(股权)变更 | 于小凤 出资 1100( - 78% )万人民币; 谭应祥 出资 3900万人民币; [新增] | 于小凤 出资 5000万人民币; | 2019-10-27 |
财务负责人 | 温洁 | - | 2019-10-27 |
出资情况 | 于小凤 出资 1100万人民币; 谭应祥 出资 3900万人民币; | 于小凤 出资 5000万人民币; | 2019-10-27 |
章程备案 | - | 无 | 2019-10-27 |
法定代表人 | 谭应祥 | 于小凤 | 2019-10-27 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-10-27 |
主要成员 | 谭应祥 [新增] | 于小凤 [退出] | 2019-10-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - | 2018-02-11 |
注册资本金变更 | 5000( + 2400% ) | 200 | 2018-02-11 |
经营范围变更 | 销售:建辅建材、钢材、五金交电、日用百货、家用电器、办公用品、计算机及配件、通讯器材、电子产品、家具、商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 销售:建辅建材、钢材、五金交电、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2018-02-11 |
章程修正案备案 | - | - | 2018-02-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | / | / | 2018-02-11 |
投资人(股权)变更 | 销售:建辅建材、钢材、五金交电、日用百货、家用电器、办公用品、计算机及配件、通讯器材、电子产品、家具、商务信息咨询 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 销售:建辅建材、钢材、五金交电、日用百货 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-02-11 |
其他事项备案 | 5000 | 200 | 2018-02-11 |
投资人(股权)变更 | 销售:建辅建材、钢材、五金交电、日用百货、家用电器、办公用品、计算机及配件、通讯器材、电子产品、家具、商务信息咨询 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 销售:建辅建材、钢材、五金交电、日用百货 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-02-10 |
其他事项备案 | 5000 | 200 | 2018-02-10 |
联络员备案 | 温洁, | - | 2017-09-07 |
其他事项备案 | / | / | 2017-09-07 |
其他事项备案 | 温洁, | / | 2017-09-07 |
换发证照 | - | - | 2017-09-07 |
联络员备案 | 温洁, 1388006 | - | 2017-09-07 |
其他事项备案 | 温洁, | - | 2017-09-06 |
换发证照 | / | / | 2015-02-28 |
其他事项备案 | - | - | 2015-02-27 |
经理备案 | 于小凤,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2013-02-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 于小凤,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2013-02-01 |
投资人(股权)变更 | 于小凤; [新增] | 许川足; [退出] | 2013-02-01 |
法定代表人变更 | 于小凤,中华人民共和国居民身份证, | 许川足 | 2013-02-01 |
法定代表人变更 | 于小凤,中华人民共和国居民身份证,***** | 许川足 | 2013-02-01 |
投资人(股权)变更 | 于小凤; | 许川足; | 2013-02-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 于小凤,执行董事兼总经理 | / | 2013-02-01 |
章程备案 | 雍开聪,监事 | / | 2013-02-01 |
经理备案 | 于小凤,执行董事兼总经理 | / | 2013-02-01 |
章程修正案备案 | / | / | 2013-02-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 许川足,执行董事兼总经理 | / | 2011-11-25 |
经营范围变更 | 销售:建辅建材、钢材、五金交电、日用百货。 | 房地产咨询;项目投资及咨询(不含金融、期货、证券)。(以上经营范围国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目除外,涉及资质证的凭资质证经营)。 | 2011-11-25 |
经理备案 | 许川足,执行董事兼总经理 | / | 2011-11-25 |
投资人(股权)变更 | 许川足; | 胡叔庸;余峰;赵升; | 2011-11-25 |
企业类型变更 | 1151 | 1130 | 2011-11-25 |
法定代表人变更 | 许川足,中华人民共和国居民身份证,***** | 余峰 | 2011-11-25 |
法定代表人变更 | 许川足,中华人民共和国居民身份证, | 余峰 | 2011-11-25 |
投资人(股权)变更 | 许川足; [新增] | 胡叔庸; [退出] 余峰; [退出] 赵升; [退出] | 2011-11-25 |
章程备案 | 陈胜君,监事 | / | 2011-11-25 |
经理备案 | 许川足,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2011-11-25 |
清算组备案 | / | / | 2011-11-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 许川足,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2011-11-25 |
名称变更 | 成都渔洋商贸有限公司 | 成都渔洋房产咨询有限公司 | 2011-11-25 |
经营期限营业期限变更 | 3999-01-01 | 2009-11-18 至 2010-02-17 | 2010-01-15 |
出资额变更 | 200 | 赵升; 余峰; 胡叔庸; | 2010-01-15 |
出资额变更 | 200 | 赵升;余峰;胡叔庸; | 2010-01-15 |
经营期限(营业期限)变更 | 3999-01-01 | 2009-11-18 至 2010-02-17 | 2010-01-15 |
实收资本变更 | 200 | 0 | 2010-01-15 |
章程修正案备案 | / | / | 2010-01-15 |
成都渔洋商贸有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
雍开聪 | 监事 |
于小凤 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [成都渔洋商贸有限公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。