本公司隶属于顶新集团,主要经营休闲类食品,产品包括“3+2,妙芙,蛋酥卷,美味酥,蛋黄也酥酥,乐芙球,彩迪卷”等
联系方式
- 公司地址:
- 辽宁省大连市沙河口区昌平街61号地上第六层
- 固定电话:
- 041183674600 未核实,仅供参考
- 经理:
- 陈富宝
- 电子邮件:
- dldingyuan@126.com
- 邮政编码:
- 116000
- 地区编码:
- 210200
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 022-25322478 |
电子邮箱 | dldingyuan@126.com |
座机号码 | 0411-83674600 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 天津顶园食品有限公司大连分公司 |
简称: | 顶园食品 |
父公司 | 天津顶园食品有限公司 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 销售总公司生产的产品(限预包装食品)*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 |
营业执照号码: | 91210200702180413W |
发证机关: | 大连市沙河口区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-05-05 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 1998年04月21日 |
所属分类: | 其他方便食品公司 » 沙河口区其他方便食品公司 |
所属城市: | 大连企业网 » 沙河口区 |
顺企编码: | 42745085 |
天津顶园食品有限公司大连分公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 姜克良 | 陈富宝 | 2018-06-09 |
地址变更 | 辽宁省大连市沙河口区长兴街137-139号富鸿花园C单元5层1号 | 辽宁省大连市沙河口区昌平街61号地上第六层 | 2017-04-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈富宝 | 曹生麟 | 2016-05-05 |
地址变更 | 辽宁省大连市沙河口区昌平街61号地上第六层 | 辽宁省大连市西岗区胜利路90号大显酒店3层 | 2014-05-09 |
地址变更 | 大连市西岗区胜利路90号大显酒店3层 | 大连市西岗区胜利路38号 | 2013-03-06 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 销售总公司生产的产品(限预包装食品)*** | 从事总公司项下的经营活动(涉及行政许可的须凭许可证经营)*** | 2013-03-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 曹生麟 | 蔡明达 | 2007-06-13 |
经营范围变更 | 从事总公司项下的经营活动(涉及行政许可的须凭许可证经营)*** | 经销总公司生产的产品。 | 2006-12-26 |
负责人变更 | 姓名:蔡明达; 性别:男; 证件名称:通行证; 证件号码:0266921902(B); 产生方式:委派; 联系电话:25322478; 住所:; 任命(聘用)单位:天津顶园国际食品有限公司; | 空白 | 2004-06-16 |
负责人变更 | 姓名:蔡明达; 性别:男; 证件名称:通行证; 证件号码:0266921902(B); 产生方式:委派; 联系电话:25322478; 住所:; 任命(聘用)单位:天津顶园国际食品有限公司; | 梁文星 | 2004-06-16 |
高级管理人员备案 | 姓名:蔡明达;性别:男;国籍:中国台湾省;职务:负责人;身份证件名称:通行证;身份证件号码:0266921902(B) [新增] | 姓名:梁文星;性别:男;国籍:中国台湾省;职务:负责人;身份证件名称:护照;身份证件号码:M14119952 [退出] | 2004-06-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1:姓名:蔡明达;性别:男;国籍:中国台湾省;职务:负责人;身份证件名称:通行证;身份证件号码:******2(B)。 | 1:姓名:梁文星;性别:男;国籍:中国台湾省;职务:负责人;身份证件名称:护照;身份证件号码:M******2。 | 2004-06-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姓名:蔡明达;性别:男;证件名称:通行证;证件号码:******2(B);产生方式:委派;联系电话:******8;住所:;任命(聘用)单位:天津顶园国际食品有限公司; | 梁文星 | 2004-06-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姓名:蔡明达;性别:男;证件名称:通行证;证件号码:******2(B);产生方式:委派;联系电话:******8;住所:;任命(聘用)单位:天津顶园国际食品有限公司; | 空白 | 2004-06-16 |
名称变更 | 天津顶园食品有限公司大连分公司 | 天津顶园国际食品有限公司大连分公司 | 2003-09-25 |
负责人变更 | 梁文星 | 吴茂森 | 2000-04-27 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10 | 2000-04-27 |
天津顶园食品有限公司大连分公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
陈富宝 | 负责人 |
本页是 [天津顶园食品有限公司大连分公司] 在顺企网大连黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。