阜新腾飞肉类食品加工有限责任公司,办公室地址位于黄金储量居辽宁之首的阜新,阜新高新技术产业开发区新山街41-2号,我公司主要提供鸡、鸭、鹅家禽收购及肉禽类食品分割、冷藏、包装、初加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
- 公司地址:
- 阜新高新技术产业开发区新山街41-2号
- 经理:
- 史晓龙
- 经理手机:
- 187****1000 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 210900004039023@lnpost.com
- 邮政编码:
- 123000
- 地区编码:
- 210900
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
阜新腾飞肉类食品加工有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄雪雪 | 80% | 人民币560.0万元 |
刘跃楠 | 20% | 人民币140.0万元 |
阜新腾飞肉类食品加工有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 1黄雪雪执行董事;2鲁鸿飞监事;3黄雪雪经理; | 1李金友执行董事;2李金友经理;3吴洪军监事; | 2021-01-19 |
负责人变更 | 黄雪雪 | 李金友 | 2021-01-19 |
投资人变更 | 1黄雪雪;2刘跃楠; | 1刘跃楠;2李金友; | 2021-01-19 |
高级管理人员备案 | 黄雪雪执行董事 [新增] 鲁鸿飞监事 [新增] 黄雪雪经理 [新增] | 李金友执行董事 [退出] 李金友经理 [退出] 吴洪军监事 [退出] | 2021-01-19 |
投资人变更 | 黄雪雪; [新增] 刘跃楠; | 刘跃楠; 李金友; [退出] | 2021-01-19 |
投资人变更 | 1刘跃楠;2李金友; | 1刘跃楠;2鲁鸿飞; | 2020-12-02 |
负责人变更 | 李金友 | 鲁鸿飞 | 2020-12-02 |
高级管理人员备案 | 1李金友执行董事;2李金友经理;3吴洪军监事; | 1鲁鸿飞执行董事;2鲁鸿飞经理;3吴洪军监事; | 2020-12-02 |
投资人变更 | 刘跃楠; 李金友; [新增] | 刘跃楠; 鲁鸿飞; [退出] | 2020-12-02 |
高级管理人员备案 | 李金友执行董事 [新增] 李金友经理 [新增] 吴洪军监事 | 鲁鸿飞执行董事 [退出] 鲁鸿飞经理 [退出] 吴洪军监事 | 2020-12-02 |
高级管理人员备案 | 1鲁鸿飞执行董事;2鲁鸿飞经理;3吴洪军监事; | 1齐铁旗经理;2吴洪军监事;3齐铁旗执行董事; | 2020-09-14 |
负责人变更 | 鲁鸿飞 | 齐铁旗 | 2020-09-14 |
投资人变更 | 1刘跃楠;2鲁鸿飞; | 1齐铁旗;2刘跃楠; | 2020-09-14 |
高级管理人员备案 | 鲁鸿飞执行董事 [新增] 鲁鸿飞经理 [新增] 吴洪军监事 | 齐铁旗经理 [退出] 吴洪军监事 齐铁旗执行董事 [退出] | 2020-09-14 |
投资人变更 | 刘跃楠; 鲁鸿飞; [新增] | 齐铁旗; [退出] 刘跃楠; | 2020-09-14 |
投资人变更 | 1齐铁旗;2刘跃楠; | 1鲁艳;2齐铁旗; | 2018-09-27 |
投资人变更 | 齐铁旗; 刘跃楠; [新增] | 鲁艳; [退出] 齐铁旗; | 2018-09-27 |
负责人变更 | 齐铁旗 | 史晓龙 | 2017-01-16 |
联络员备案 | 齐铁旗 | - | 2017-01-16 |
财务负责人 | 刘继芳 | - | 2017-01-16 |
投资人变更 | 鲁艳; 齐铁旗; [新增] | 鲁艳; | 2017-01-16 |
高级管理人员备案 | 齐铁旗执行董事 [新增] 齐铁旗经理 [新增] 吴洪军监事 [新增] | 史晓龙经理 [退出] 杨彦监事 [退出] 史晓龙执行董事 [退出] | 2017-01-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1齐铁旗执行董事;2齐铁旗经理;3吴洪军监事; | 1史晓龙经理;2杨彦监事;3史晓龙执行董事; | 2017-01-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1鲁艳;2齐铁旗; | 1鲁艳; | 2017-01-16 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-01-16 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-01-15 |
高级管理人员备案 | 1齐铁旗执行董事;2齐铁旗经理;3吴洪军监事; | 1史晓龙经理;2杨彦监事;3史晓龙执行董事; | 2017-01-15 |
投资人变更 | 1鲁艳;2齐铁旗; | 1鲁艳; | 2017-01-15 |
投资人变更 | 1鲁艳; | 1史树泽; | 2016-12-08 |
投资人信息变更 | 1鲁艳; | 1史树泽; | 2016-12-08 |
投资人变更 | 鲁艳; [新增] | 史树泽; [退出] | 2016-12-08 |
投资人变更 | 1鲁艳; | 1史树泽; | 2016-12-07 |
负责人变更 | 史晓龙 | 鲁鸿飞 | 2015-08-14 |
高级管理人员备案 | 杨彦监事 史晓龙执行董事 [新增] 史晓龙经理 [新增] | 杨彦监事 鲁鸿飞执行董事 [退出] 史树泽总经理 [退出] | 2015-08-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1杨彦监事;2史晓龙执行董事;3史晓龙经理; | 1杨彦监事;2鲁鸿飞执行董事;3史树泽总经理; | 2015-08-14 |
高级管理人员备案 | 1杨彦监事;2史晓龙执行董事;3史晓龙经理; | 1杨彦监事;2鲁鸿飞执行董事;3史树泽总经理; | 2015-08-13 |
负责人变更 | 史晓龙 | 鲁鸿飞 | 2015-08-13 |
投资人变更 | 1史树泽; | 1阜新市双丰机械有限公司;2阜新市供销商业集团公司;3史树泽; | 2013-11-12 |
投资人信息变更 | 1史树泽; | 1阜新市供销商业集团公司;2阜新市双丰机械有限公司;3史树泽; | 2013-11-12 |
经营范围变更 | 鸡、鸭、鹅家禽收购及肉禽类食品分割、冷藏、包装、初加工(不含屠宰)。 | 鸡、鸭、鹅家禽收购。 | 2013-11-12 |
高级管理人员备案 | 杨彦监事 鲁鸿飞执行董事 [新增] 史树泽总经理 | 杨彦监事 史树泽总经理 史树泽执行董事 | 2013-11-12 |
投资人变更 | 史树泽; | 阜新市双丰机械有限公司; [退出] 阜新市供销商业集团公司; [退出] 史树泽; | 2013-11-12 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013-11-12 |
地址变更 | 阜新高新技术产业开发区新山街41-2号 | 阜新经济开发区科技路8号579室 | 2013-11-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1杨彦监事;2鲁鸿飞执行董事;3史树泽总经理; | 1杨彦监事;2史树泽总经理;3史树泽执行董事; | 2013-11-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 鲁鸿飞 | 史树泽 | 2013-11-12 |
投资人变更 | 1阜新市双丰机械有限公司;2阜新市供销商业集团公司;3史树泽; | 1阜新市供销商业集团公司;2史树泽; | 2011-12-30 |
投资人信息变更 | 1阜新市供销商业集团公司;2阜新市双丰机械有限公司;3史树泽; | 1阜新市供销商业集团公司;2史树泽; | 2011-12-30 |
投资人变更 | 阜新市双丰机械有限公司; [新增] 阜新市供销商业集团公司; 史树泽; | 阜新市供销商业集团公司; 史树泽; | 2011-12-30 |
注册资本变更 | 700 | 200 | 2011-12-19 |
注册资本变更 | 700( + 250% ) | 200 | 2011-12-19 |
实收资本变更 | 700( + 250% ) | 200 | 2011-12-19 |
投资人变更 | 阜新市供销商业集团公司; 史树泽; | 阜新市供销商业集团公司; 史树泽; | 2011-12-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1阜新市供销商业集团公司;2史树泽; | 1阜新市供销商业集团公司;2史树泽; | 2011-12-19 |
实收资本变更 | 700 | 200 | 2011-12-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1阜新市供销商业集团公司;2史树泽; | 1阜新市供销商业集团公司;2史树泽; | 2010-12-21 |
实收资本变更 | 700 | 200 | 2010-12-21 |
注册资本变更 | 700 | 200 | 2010-12-21 |
注册资本变更 | 700( + 250% ) | 200 | 2010-12-21 |
实收资本变更 | 700( + 250% ) | 200 | 2010-12-21 |
投资人变更 | 阜新市供销商业集团公司; 史树泽; | 阜新市供销商业集团公司; 史树泽; | 2010-12-21 |
投资人变更 | 1阜新市供销商业集团公司;2史树泽; | 1阜新市供销商业集团公司;2鲁鹏飞; | 2010-08-12 |
投资人信息变更 | 1阜新市供销商业集团公司;2史树泽; | 1阜新市供销商业集团公司;2鲁鹏飞; | 2010-08-12 |
负责人变更 | 史树泽 | 鲁鹏飞 | 2010-08-12 |
投资人变更 | 阜新市供销商业集团公司; 史树泽; [新增] | 阜新市供销商业集团公司; 鲁鹏飞; [退出] | 2010-08-12 |
高级管理人员备案 | 杨彦监事 史树泽总经理 [新增] 史树泽执行董事 [新增] | 杨彦监事 鲁鹏飞总经理 [退出] 鲁鹏飞执行董事 [退出] | 2010-08-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1杨彦监事;2史树泽总经理;3史树泽执行董事; | 1杨彦监事;2鲁鹏飞总经理;3鲁鹏飞执行董事; | 2010-08-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1杨彦监事;2鲁鹏飞总经理;3鲁鹏飞执行董事; | 1杨彦监事;2鲁鹏飞总经理;3鲁鹏飞执行董事; | 2010-01-20 |
投资人信息变更 | 1阜新市供销商业集团公司;2鲁鹏飞; | 1鲁鹏飞; | 2010-01-20 |
投资人变更 | 1阜新市供销商业集团公司;2鲁鹏飞; | 1鲁鹏飞; | 2010-01-20 |
投资人变更 | 阜新市供销商业集团公司; [新增] 鲁鹏飞; | 鲁鹏飞; | 2010-01-20 |
高级管理人员备案 | 杨彦监事 鲁鹏飞总经理 鲁鹏飞执行董事 | 杨彦监事 鲁鹏飞总经理 鲁鹏飞执行董事 | 2010-01-20 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2010-01-20 |
阜新腾飞肉类食品加工有限责任公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
齐铁旗 | 经理 |
吴洪军 | 监事 |
齐铁旗 | 执行董事 |
史晓龙 | 经理 |
杨彦 | 监事 |
史晓龙 | 执行董事 |
本页是 [阜新腾飞肉类食品加工有限责任公司] 在顺企网阜新黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。