变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 耿季安 | 何军 | 2019-02-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1耿季安执行董事;2王晓东监事;3耿季安总经理; | 1耿季安执行董事;2王晓东监事;3何军总经理; | 2019-02-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 耿季安执行董事
王晓东监事
耿季安总经理 | 耿季安执行董事
王晓东监事
何军总经理 [退出] | 2019-02-03 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 沥青的生产和销售;化工原料及产品(除危险品)销售;批发(无仓储):甲醇汽油、甲醇柴油、汽油、柴油、航空煤油;汽油石油焦、针状焦、燃料油(闪点61℃以下产品除外)、变压器油、沥青改性剂的生产和销售;货物进出口及技术进出口(上述范围法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);生物柴油的生产和销售及调和。 | 沥青的生产和销售;化工原料及产品(除危险品)销售;批发(无仓储):甲醇汽油、甲醇柴油、汽油、柴油、航空煤油;汽油石油焦、针状焦、燃料油(闪点61℃以下产品除外)、变压器油、沥青改性剂的生产和销售;货物进出口及技术进出口(上述范围法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);生物柴油的生产和销售。 | 2019-01-09 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 沥青的生产和销售;化工原料及产品(除危险品)销售;批发(无仓储):甲醇汽油、甲醇柴油、汽油、柴油、航空煤油;汽油石油焦、针状焦、燃料油(闪点61℃以下产品除外)、变压器油、沥青改性剂的生产和销售;货物进出口及技术进出口(上述范围法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);生物柴油的生产和销售。 | 沥青的生产和销售;化工原料及产品(除危险品)销售;石油焦、针状焦、燃料油(闪点61℃以下产品除外)、变压器油、沥青改性剂的生产和销售;货物进出口及技术进出口(上述范围法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);生物柴油的生产和销售。 | 2018-08-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1高春山;2王晓东; | 1耿季安;2王晓东; | 2017-05-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 高春山; [新增]
王晓东; | 耿季安; [退出]
王晓东; | 2017-05-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1高春山;2王晓东; | 1耿季安;2王晓东; | 2017-05-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1耿季安;2王晓东; | 1孙强; | 2016-12-30 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2016-12-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 耿季安; [新增]
王晓东; [新增] | 孙强; [退出] | 2016-12-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 耿季安执行董事
王晓东监事 [新增]
何军总经理 | 孙强执行董事 [退出]
耿季安监事
何军总经理 | 2016-12-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1耿季安执行董事;2王晓东监事;3何军总经理; | 1孙强执行董事;2耿季安监事;3何军总经理; | 2016-12-30 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-12-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1耿季安执行董事;2王晓东监事;3何军总经理; | 1孙强执行董事;2耿季安监事;3何军总经理; | 2016-12-29 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-12-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1耿季安;2王晓东; | 1孙强; | 2016-12-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1 | 2 | 2016-12-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1孙强; | 1上海宏能实业公司;2营口国合化工有限公司; | 2016-12-28 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1140 | 2016-12-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙强执行董事 [新增]
耿季安监事 [新增]
何军总经理 | 奚玲玲监事 [退出]
何军总经理
王茜执行董事 [退出] | 2016-12-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 孙强; [新增] | 上海宏能实业公司; [退出]
营口国合化工有限公司; [退出] | 2016-12-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1孙强执行董事;2耿季安监事;3何军总经理; | 1奚玲玲监事;2何军总经理;3王茜执行董事; | 2016-12-28 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(国有控股) | 2016-12-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1孙强执行董事;2耿季安监事;3何军总经理; | 1奚玲玲监事;2何军总经理;3王茜执行董事; | 2016-12-27 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(国有控股) | 2016-12-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1孙强; | 1上海宏能实业公司;2营口国合化工有限公司; | 2016-12-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 何军 | 孙强 | 2016-08-05 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | - | 2034-02-24 | 2016-08-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 奚玲玲监事 [新增]
何军总经理 [新增]
王茜执行董事 [新增] | 孙强执行董事兼总经理 [退出]
金辉监事 [退出] | 2016-08-05 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(国有控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-08-05 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 上海宏能实业公司; [新增]
营口国合化工有限公司; [新增] | 孙强; [退出] | 2016-08-05 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50000( + 400% ) | 10000 | 2016-08-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1奚玲玲监事;2何军总经理;3王茜执行董事; | 1孙强执行董事兼总经理;2金辉监事; | 2016-08-05 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1上海宏能实业公司;2营口国合化工有限公司; | 1孙强; | 2016-08-05 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | | 2034-02-24 | 2016-08-05 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50000 | 10000 | 2016-08-05 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50000 | 10000 | 2016-08-04 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1上海宏能实业公司;2营口国合化工有限公司; | 1孙强; | 2016-08-04 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(国有控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-08-04 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | - | 2034-02-24 | 2016-08-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1奚玲玲监事;2何军总经理;3王茜执行董事; | 1孙强执行董事兼总经理;2金辉监事; | 2016-08-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 孙强 | 何军 | 2015-10-13 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1152 | 2015-10-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙强执行董事兼总经理 [新增]
金辉监事 | 何军执行董事兼总经理 [退出]
金辉监事 | 2015-10-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 孙强; [新增] | 营口国华石化有限公司; [退出] | 2015-10-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1孙强执行董事兼总经理;2金辉监事; | 1何军执行董事兼总经理;2金辉监事; | 2015-10-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1孙强; | 1营口国华石化有限公司; | 2015-10-13 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2015-10-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1孙强; | 1营口国华石化有限公司; | 2015-10-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1孙强执行董事兼总经理;2金辉监事; | 1何军执行董事兼总经理;2金辉监事; | 2015-10-12 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2015-10-12 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 沥青的生产和销售;化工原料及产品(除危险品)销售;石油焦、针状焦、燃料油(闪点61℃以下产品除外)、变压器油、沥青改性剂的生产和销售;货物进出口及技术进出口(上述范围法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);生物柴油的生产和销售。 | 沥青的生产和销售;化工原料及产品(除危险品)销售;石油焦、针状焦、燃料油(闪点61℃以下产品除外)、变压器油、沥青改性剂的生产和销售;货物进出口及技术进出口(上述范围法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。 | 2014-05-12 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 沥青的生产和销售;化工原料及产品(除危险品)销售;石油焦、针状焦、燃料油(闪点61℃以下产品除外)、变压器油、沥青改性剂的生产和销售;货物进出口及技术进出口(上述范围法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);生物柴油的生产和销售。 | 沥青的生产和销售;化工原料及产品(除危险品)销售;石油焦、针状焦、燃料油(闪点61℃以下产品除外)、变压器油、沥青改性剂的生产和销售;货物进出口及技术进出口(上述范围法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。 | 2014-05-11 |