变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 吴永军;
郑芳馨;
上海医药集团股份有限公司; [新增] | 吴永军;
运诚投资有限公司; [退出]
郑芳馨; | 2022-03-02 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 2022-03-02 |
投资人变更 | 1吴永军;2郑芳馨;3上海医药集团股份有限公司; | 1吴永军;2运诚投资有限公司;3郑芳馨; | 2022-03-02 |
经营范围变更 | 许可项目:药品生产,药品批发,药品零售,住宿服务,餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:中药提取物生产,医学研究和试验发展,地产中草药(不含中药饮片)购销,中草药收购,中医养生保健服务(非医疗),健康咨询服务(不含诊疗服务),中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动),旅游开发项目策划咨询,农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营,休闲观光活动,食品销售(仅销售预包装食品),保健食品(预包装)销售,食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 生产销售中药提取物、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、中药配方颗粒(国家限制和禁止的中药品种除外);中医药及相关技术、设备研发;中成药销售;中医诊疗服务;旅游项目开发;旅游观光服务;餐饮、住宿服务;预包装食品、散装食品批发兼零售及网上销售。 | 2022-03-02 |
投资人变更 | 1吴永军;2运诚投资有限公司;3郑芳馨; | 1郑继宇;2中世纪国际有限公司;3运诚投资有限公司; | 2022-02-22 |
投资人变更 | 吴永军; [新增]
运诚投资有限公司;
郑芳馨; [新增] | 郑继宇; [退出]
中世纪国际有限公司; [退出]
运诚投资有限公司; | 2022-02-22 |
注册资本变更 | 10200 | 5100 | 2021-04-14 |
注册资本变更 | 10200( + 100% ) | 5100 | 2021-04-14 |
高级管理人员备案 | 1刘雳董事;2张坚挺监事;3祝合银董事;4赵亚红董事;5曲振京董事;6顾浩亮董事长;7吴永军董事;8郑继宇副董事长; | 1张坚挺监事;2祝合银董事;3赵亚红董事;4曲振京董事;5顾浩亮董事;6吴永军董事;7左敏董事长;8郑继宇副董事长; | 2021-01-22 |
负责人变更 | 顾浩亮 | 左敏 | 2021-01-22 |
高级管理人员备案 | 刘雳董事 [新增]
张坚挺监事
祝合银董事
赵亚红董事
曲振京董事
顾浩亮董事长
吴永军董事
郑继宇副董事长 | 张坚挺监事
祝合银董事
赵亚红董事
曲振京董事
顾浩亮董事
吴永军董事
左敏董事长 [退出]
郑继宇副董事长 | 2021-01-22 |
经营范围变更 | 生产销售中药提取物、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、中药配方颗粒(国家限制和禁止的中药品种除外);中医药及相关技术、设备研发;中成药销售;中医诊疗服务;旅游项目开发;旅游观光服务;餐饮、住宿服务;预包装食品、散装食品批发兼零售及网上销售。 | 生产销售中药提取物、片剂、颗粒剂、中药配方颗粒、硬胶囊剂(国家限制和禁止的中药品种除外);中医药及相关技术、设备研发。 | 2020-04-10 |
高级管理人员备案 | 1张坚挺监事;2祝合银董事;3赵亚红董事;4曲振京董事;5顾浩亮董事;6吴永军董事;7左敏董事长;8郑继宇副董事长; | 1李艳明董事;2顾浩亮董事;3赵亚红董事;4左敏董事长;5郑继宇副董事长;6祝合银董事;7吴永军董事; | 2020-04-10 |
高级管理人员备案 | 张坚挺监事 [新增]
祝合银董事
赵亚红董事
曲振京董事 [新增]
顾浩亮董事
吴永军董事
左敏董事长
郑继宇副董事长 | 李艳明董事 [退出]
顾浩亮董事
赵亚红董事
左敏董事长
郑继宇副董事长
祝合银董事
吴永军董事 | 2020-04-10 |
高级管理人员备案 | 1李艳明董事;2顾浩亮董事;3赵亚红董事;4左敏董事长;5郑继宇副董事长;6祝合银董事;7吴永军董事; | 1张毓涛董事;2李艳明董事;3祝合银董事;4唐鹏程董事;5吴永军董事;6任健;7郑继宇副董事长; | 2019-05-27 |
负责人变更 | 左敏 | 任健 | 2019-05-27 |
经营范围变更 | 生产销售中药提取物、片剂、颗粒剂、中药配方颗粒、硬胶囊剂(国家限制和禁止的中药品种除外);中医药及相关技术、设备研发。 | 生产销售中药提取物、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂(国家限制和禁止的中药品种除外);中医药及相关技术、设备研发。 | 2019-05-27 |
高级管理人员备案 | 李艳明董事
顾浩亮董事 [新增]
赵亚红董事 [新增]
左敏董事长 [新增]
郑继宇副董事长
祝合银董事
吴永军董事 | 张毓涛董事 [退出]
李艳明董事
祝合银董事
唐鹏程董事 [退出]
吴永军董事
任健 [退出]
郑继宇副董事长 | 2019-05-27 |
高级管理人员备案 | 1张毓涛董事;2李艳明董事;3祝合银董事;4唐鹏程董事;5吴永军董事;6任健;7郑继宇副董事长; | 1郑继宇副董事长;2蒋恺董事;3李艳明董事;4祝合银董事;5黄文辉董事;6吴永军董事;7任健; | 2019-03-13 |
高级管理人员备案 | 张毓涛董事 [新增]
李艳明董事
祝合银董事
唐鹏程董事 [新增]
吴永军董事
任健
郑继宇副董事长 | 郑继宇副董事长
蒋恺董事 [退出]
李艳明董事
祝合银董事
黄文辉董事 [退出]
吴永军董事
任健 | 2019-03-13 |
高级管理人员备案 | 1郑继宇副董事长;2蒋恺董事;3李艳明董事;4祝合银董事;5黄文辉董事;6吴永军董事;7任健; | 1郑继宇副董事长;2蒋恺董事;3李艳明董事;4祝合银董事;5黄文辉董事;6关英杰董事;7任健; | 2017-04-27 |
联络员备案 | 徐志斌 | - | 2017-04-27 |
财务负责人 | 翟兆侠 | - | 2017-04-27 |
高级管理人员备案 | 郑继宇副董事长
蒋恺董事
李艳明董事
祝合银董事
黄文辉董事
吴永军董事 [新增]
任健 | 郑继宇副董事长
蒋恺董事
李艳明董事
祝合银董事
黄文辉董事
关英杰董事 [退出]
任健 | 2017-04-27 |
高级管理人员备案 | 1郑继宇副董事长;2蒋恺董事;3李艳明董事;4祝合银董事;5黄文辉董事;6吴永军董事;7任健; | 1郑继宇副董事长;2蒋恺董事;3李艳明董事;4祝合银董事;5黄文辉董事;6关英杰董事;7任健; | 2017-04-26 |
投资人变更 | 1运诚投资有限公司;2郑继宇;3中世纪国际有限公司; | 1葫芦金鑫投资集团有限公司;2吕锡伟;3曲文阁;4运诚投资有限公司;5郑继宇;6中世纪国际有限公司; | 2017-02-08 |
投资人变更 | 郑继宇;
中世纪国际有限公司;
运诚投资有限公司; | 郑继宇;
吕锡伟; [退出]
曲文阁; [退出]
中世纪国际有限公司;
葫芦金鑫投资集团有限公司; [退出]
运诚投资有限公司; | 2017-02-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1郑继宇;2中世纪国际有限公司;3运诚投资有限公司; | 1郑继宇;2吕锡伟;3曲文阁;4中世纪国际有限公司;5葫芦金鑫投资集团有限公司;6运诚投资有限公司; | 2017-02-08 |
投资人变更 | 1郑继宇;2中世纪国际有限公司;3运诚投资有限公司; | 1郑继宇;2吕锡伟;3曲文阁;4中世纪国际有限公司;5葫芦金鑫投资集团有限公司;6运诚投资有限公司; | 2017-02-07 |
经营范围变更 | 生产销售中药提取物、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂(国家限制和禁止的中药品种除外);中医药及相关技术、设备研发。 | 生产销售中药提取物、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂(国家限制和禁止的中药品种除外)(凭相关许可经营,《药品生产许可证》有效期至2015年12月31日);中医药及相关技术、设备研发。 | 2016-07-11 |
经营范围变更 | 生产销售中药提取物、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂(国家限制和禁止的中药品种除外);中医药及相关技术、设备研发。 | 生产销售中药提取物、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂(国家限制和禁止的中药品种除外)(凭相关许可经营,《药品生产许可证》有效期至2015年12月31日);中医药及相关技术、设备研发。 | 2016-07-10 |
地址变更 | 辽宁省本溪市桓仁县五女山经济开发区泰山路6号 | 辽宁省桓仁满族自治县桓仁镇新安街 | 2015-10-28 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 2015-10-28 |
地址变更 | 辽宁省本溪市桓仁县五女山经济开发区泰山路6号 | 辽宁省桓仁满族自治县桓仁镇新安街 | 2015-10-27 |
名称变更 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 2015-10-27 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 生产销售中药提取物、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂(国家限制和禁止的中药品种除外)(凭相关许可经营,《药品生产许可证》有效期至2015年12月31日);中医药及相关技术、设备研发。 | 生产中药提取物、片剂、颗粒剂、胶囊剂、蜜丸剂、口服液、糖浆剂;中医药及相关技术、设备研发(国家限制和禁止的中药品种除外)(凭相关许可经营)。卫生用品:皮肤、粘膜卫生用品**(湿巾、卫生湿巾、喷液) | 2013-06-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1任健;2蒋恺董事;3祝合银董事;4黄文辉董事;5李艳明董事;6关英杰董事;7郑继宇副董事长; | | 2011-06-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1葫芦金鑫投资集团有限公司;2中世纪国际有限公司;3运诚投资有限公司;4吕锡伟;5曲文阁;6郑继宇; | | 2011-06-14 |
投资人变更 | 1葫芦金鑫投资集团有限公司;2中世纪国际有限公司;3运诚投资有限公司;4吕锡伟;5曲文阁;6郑继宇; | - | 2011-06-14 |
投资人变更 | 葫芦金鑫投资集团有限公司; [新增]
中世纪国际有限公司; [新增]
运诚投资有限公司; [新增]
吕锡伟; [新增]
曲文阁; [新增]
郑继宇; [新增] | - | 2011-06-14 |
高级管理人员备案 | 任健
蒋恺董事
祝合银董事
黄文辉董事
李艳明董事
关英杰董事
郑继宇副董事长 | - | 2011-06-14 |
负责人变更 | 任健 | 汤德平 | 2011-06-14 |
投资人变更 | 1葫芦金鑫投资集团有限公司;2中世纪国际有限公司;3运城投资有限公司;4吕锡伟;5曲文阁;6郑继宇; | 1葫芦金鑫投资集团有限公司;2中世纪国际有限公司;3上实医药健康产品有限公司;4吕锡伟;5曲文阁;6郑继宇; | 2009-08-19 |
投资人变更 | 葫芦金鑫投资集团有限公司;
中世纪国际有限公司;
运城投资有限公司; [新增]
吕锡伟;
曲文阁;
郑继宇; | 葫芦金鑫投资集团有限公司;
中世纪国际有限公司;
上实医药健康产品有限公司; [退出]
吕锡伟;
曲文阁;
郑继宇; | 2009-08-19 |
高级管理人员备案 | 祝合银董事
黄文辉董事
陶正毅董事
李艳明董事
汤德平董事长
关英杰董事
郑继宇副董事长 | 祝合银董事
黄文辉董事
陶正毅董事
李艳明董事
汤德平董事长
关英杰董事
郑继宇副董事长 | 2009-08-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1祝合银董事;2黄文辉董事;3陶正毅董事;4李艳明董事;5汤德平董事长;6关英杰董事;7郑继宇副董事长; | 1祝合银董事;2黄文辉董事;3陶正毅董事;4李艳明董事;5汤德平董事长;6关英杰董事;7郑继宇副董事长; | 2009-08-19 |
经营范围变更 | 生产中药提取物、片剂、颗粒剂、胶囊剂、蜜丸剂、口服液、糖浆剂;中医药及相关技术、设备研发(国家限制和禁止的中药品种除外)(凭相关许可经营)。卫生用品:皮肤、粘膜卫生用品**(湿巾、卫生湿巾、喷液) | 生产中药提取物、片剂、颗粒剂、胶囊剂、蜜丸剂、口服液、糖浆剂;中医药及相关技术、设备研发(国家限制和禁止的中药品种除外)(凭相关许可证经营)。(以下空白) | 2009-04-08 |
高级管理人员备案 | 陶正毅董事
李艳明董事
汤德平董事长
关英杰董事
刘勇军董事 [新增]
姚方董事
郑继宇副董事长 | 关英杰董事
陶正毅董事
霍庆福董事 [退出]
李艳明董事
汤德平董事长
姚方董事
郑继宇副董事长 | 2008-08-18 |
高级管理人员备案 | 祝合银董事 [新增]
黄文辉董事 [新增]
陶正毅董事
李艳明董事
汤德平董事长
关英杰董事
郑继宇副董事长 | 陶正毅董事
李艳明董事
汤德平董事长
关英杰董事
刘勇军董事 [退出]
姚方董事 [退出]
郑继宇副董事长 | 2008-08-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1祝合银董事;2黄文辉董事;3陶正毅董事;4李艳明董事;5汤德平董事长;6关英杰董事;7郑继宇副董事长; | 1陶正毅董事;2李艳明董事;3汤德平董事长;4关英杰董事;5刘勇军董事;6姚方董事;7郑继宇副董事长; | 2008-08-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1陶正毅董事;2李艳明董事;3汤德平董事长;4关英杰董事;5刘勇军董事;6姚方董事;7郑继宇副董事长; | 1关英杰董事;2陶正毅董事;3霍庆福董事;4李艳明董事;5汤德平董事长;6姚方董事;7郑继宇副董事长; | 2008-08-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1关英杰董事;2陶正毅董事;3霍庆福董事;4李艳明董事;5汤德平董事长;6姚方董事;7郑继宇副董事长; | 1汤德平董事长;2关英杰董事;3刘勇军董事;4姚方董事;5吕锡伟董事;6郑继宇副董事长;7倪建伟董事; | 2007-12-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1汤德平董事长;2关英杰董事;3刘勇军董事;4姚方董事;5吕锡伟董事;6郑继宇副董事长;7倪建伟董事; | 1刘勇军董事;2姚方董事;3吕锡伟董事;4曲文阁董事;5郑继宇副董事长;6邬健庄董事长;7倪建伟董事; | 2007-12-17 |
负责人变更 | 汤德平 | 邬健庄 | 2007-12-17 |
高级管理人员备案 | 汤德平董事长 [新增]
关英杰董事 [新增]
刘勇军董事
姚方董事
吕锡伟董事
郑继宇副董事长
倪建伟董事 | 刘勇军董事
姚方董事
吕锡伟董事
曲文阁董事 [退出]
郑继宇副董事长
邬健庄董事长 [退出]
倪建伟董事 | 2007-12-17 |
高级管理人员备案 | 关英杰董事
陶正毅董事 [新增]
霍庆福董事 [新增]
李艳明董事 [新增]
汤德平董事长
姚方董事
郑继宇副董事长 | 汤德平董事长
关英杰董事
刘勇军董事 [退出]
姚方董事
吕锡伟董事 [退出]
郑继宇副董事长
倪建伟董事 [退出] | 2007-12-17 |
高级管理人员备案 | 刘勇军董事
姚方董事
吕锡伟董事
曲文阁董事
郑继宇副董事长
邬健庄董事长
倪建伟董事 | - | 2007-06-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1刘勇军董事;2姚方董事;3吕锡伟董事;4曲文阁董事;5郑继宇副董事长;6邬健庄董事长;7倪建伟董事; | | 2007-06-13 |
负责人变更 | 邬健庄 | 陆申 | 2007-06-13 |
投资人变更 | 中世纪国际有限公司;
上实医药健康产品有限公司;
葫芦金鑫投资集团有限公司;
吕锡伟;
曲文阁;
郑继宇; | 中世纪国际有限公司;
上实医药健康产品有限公司;
葫芦金鑫投资集团有限公司;
吕锡伟;
曲文阁;
郑继宇; | 2007-03-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1中世纪国际有限公司;2上实医药健康产品有限公司;3葫芦金鑫投资集团有限公司;4吕锡伟;5曲文阁;6郑继宇; | 1中世纪国际有限公司;2上实医药健康产品有限公司;3葫芦金鑫投资集团有限公司;4吕锡伟;5曲文阁;6郑继宇; | 2007-03-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1中世纪国际有限公司;2上实医药健康产品有限公司;3葫芦金鑫投资集团有限公司;4吕锡伟;5曲文阁;6郑继宇; | | 2005-03-14 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 辽宁桓仁药业股份有限公司 | 2005-03-14 |
投资人变更 | 1中世纪国际有限公司;2上实医药健康产品有限公司;3葫芦金鑫投资集团有限公司;4吕锡伟;5曲文阁;6郑继宇; | - | 2005-03-14 |
高级管理人员备案 | 1陈树滋董事;2陆申董事长;3吕锡伟董事;4倪建伟董事;5曲文阁董事;6郑继宇副董事长;7邬健庄董事; | 1郑继宇; | 2005-03-14 |
投资人变更 | 中世纪国际有限公司; [新增]
上实医药健康产品有限公司; [新增]
葫芦金鑫投资集团有限公司; [新增]
吕锡伟; [新增]
曲文阁; [新增]
郑继宇; [新增] | - | 2005-03-14 |
高级管理人员备案 | 陈树滋董事 [新增]
陆申董事长 [新增]
吕锡伟董事 [新增]
倪建伟董事 [新增]
曲文阁董事 [新增]
郑继宇副董事长 [新增]
邬健庄董事 [新增] | 郑继宇 [退出] | 2005-03-14 |