变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 1孙福春监事会主席;2董京董事长兼总经理;3孙程董事;4杨春监事;5江含监事;6李骁达监事;7刁威董事;8韩诗语监事; | 1孙福春监事会主席;2董京董事长兼总经理;3孙程董事;4杨春监事;5江含监事;6张慧莹监事;7刁威董事;8韩诗语监事; | 2022-06-22 |
高级管理人员备案 | 孙福春监事会主席
董京董事长兼总经理
孙程董事
杨春监事
江含监事
李骁达监事 [新增]
刁威董事
韩诗语监事 | 孙福春监事会主席
董京董事长兼总经理
孙程董事
杨春监事
江含监事
张慧莹监事 [退出]
刁威董事
韩诗语监事 | 2022-06-22 |
高级管理人员备案 | 1孙福春监事会主席;2董京董事长兼总经理;3孙程董事;4杨春监事;5江含监事;6张慧莹监事;7刁威董事;8韩诗语监事; | 1孙福春监事会主席;2董京董事长兼总经理;3夏强董事;4孙程董事;5杨春监事;6江含监事;7张慧莹监事;8刁威董事;9韩诗语监事; | 2021-08-06 |
高级管理人员备案 | 孙福春监事会主席
董京董事长兼总经理
孙程董事
杨春监事
江含监事
张慧莹监事
刁威董事
韩诗语监事 | 孙福春监事会主席
董京董事长兼总经理
夏强董事 [退出]
孙程董事
杨春监事
江含监事
张慧莹监事
刁威董事
韩诗语监事 | 2021-08-06 |
注册资本变更 | 15085 | 12335 | 2020-12-09 |
注册资本变更 | 15085( + 22.29428% ) | 12335 | 2020-12-09 |
投资人变更 | 1盘山县国有资产事务管理中心;2中国农发重点建设基金有限公司;3盘锦高升经济区管理委员会; | 1盘山县国有资产事务管理中心;2中国农发重点建设基金有限公司; | 2020-11-20 |
注册资本变更 | 12335 | 12035 | 2020-11-20 |
注册资本变更 | 12335( + 2.49273% ) | 12035 | 2020-11-20 |
投资人变更 | 盘山县国有资产事务管理中心;
中国农发重点建设基金有限公司;
盘锦高升经济区管理委员会; [新增] | 盘山县国有资产事务管理中心;
中国农发重点建设基金有限公司; | 2020-11-20 |
注册资本变更 | 12035 | 12000 | 2019-09-26 |
经营范围变更 | 国有资产经营管理;基础设施规划建设与维护;土地开发整理;园林绿化;环卫设施维护;高新农业引进培植;物业管理;办公设备销售;自有土地租赁;技术开发、技术培训、技术服务、技术咨询;新技术及产品项目投资;自有工业地产开发;办公、商业用房租赁。 | 国有资产经营管理;基础设施规划建设与维护;土地整理;园林绿化;环卫设施维护;高新农业引进培植;物业管理;办公设备销售;自有土地租赁;技术开发、技术培训、技术服务、技术咨询;新技术及产品项目投资;自有工业地产开发;办公、商业用房租赁。 | 2019-09-26 |
高级管理人员备案 | 孙福春监事会主席
董京董事长兼总经理
夏强董事
孙程董事
杨春监事
江含监事 [新增]
张慧莹监事
刁威董事
韩诗语监事 | 王译彬监事 [退出]
孙福春监事会主席
董京董事长兼总经理
夏强董事
孙程董事
杨春监事
张慧莹监事
刁威董事
韩诗语监事 | 2019-09-26 |
高级管理人员备案 | 1孙福春监事会主席;2董京董事长兼总经理;3夏强董事;4孙程董事;5杨春监事;6江含监事;7张慧莹监事;8刁威董事;9韩诗语监事; | 1王译彬监事;2孙福春监事会主席;3董京董事长兼总经理;4夏强董事;5孙程董事;6杨春监事;7张慧莹监事;8刁威董事;9韩诗语监事; | 2019-09-26 |
注册资本变更 | 12035( + 0.29167% ) | 12000 | 2019-09-26 |
高级管理人员备案 | 1王译彬监事;2孙福春监事会主席;3董京董事长兼总经理;4夏强董事;5孙程董事;6杨春监事;7张慧莹监事;8刁威董事;9韩诗语监事; | 1张慧莹监事;2韩诗语监事;3刁威董事;4李蜜田董事;5王译彬监事;6孙福春监事会主席;7董京董事长兼总经理;8夏强董事;9杨春监事;10孙程董事; | 2019-08-07 |
高级管理人员备案 | 王译彬监事
孙福春监事会主席
董京董事长兼总经理
夏强董事
孙程董事
杨春监事
张慧莹监事
刁威董事
韩诗语监事 | 张慧莹监事
韩诗语监事
刁威董事
李蜜田董事 [退出]
王译彬监事
孙福春监事会主席
董京董事长兼总经理
夏强董事
杨春监事
孙程董事 | 2019-08-07 |
高级管理人员备案 | 1张慧莹监事;2韩诗语监事;3刁威董事;4李蜜田董事;5王译彬监事;6孙福春监事会主席;7董京董事长兼总经理;8夏强董事;9杨春监事;10孙程董事; | 1张慧莹监事;2韩诗语监事;3刁威董事;4李蜜田董事;5王译彬监事;6孙福春监事会主席;7董京董事长兼总经理;8孙程监事; | 2018-11-29 |
投资人变更 | 1盘山县国有资产事务管理中心;2中国农发重点建设基金有限公司; | 1中国农发重点建设基金有限公司;2盘山县国有资产管理局; | 2018-11-29 |
地址变更 | 辽宁省盘锦高升经济区现代农业创业大厦二层201室 | 盘山县高升镇高升村 | 2018-11-29 |
高级管理人员备案 | 张慧莹监事
韩诗语监事
刁威董事
李蜜田董事
王译彬监事
孙福春监事会主席
董京董事长兼总经理
夏强董事 [新增]
杨春监事 [新增]
孙程董事 | 张慧莹监事
韩诗语监事
刁威董事
李蜜田董事
王译彬监事
孙福春监事会主席
董京董事长兼总经理
孙程监事 | 2018-11-29 |
投资人变更 | 盘山县国有资产事务管理中心; [新增]
中国农发重点建设基金有限公司; | 中国农发重点建设基金有限公司;
盘山县国有资产管理局; [退出] | 2018-11-29 |
注册资本变更 | 12000 | 5000 | 2018-02-27 |
投资人变更 | 1中国农发重点建设基金有限公司;2盘山县国有资产管理局; | 1盘山县国有资产管理局; | 2018-02-27 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(国有独资) | 2018-02-27 |
投资人变更 | 中国农发重点建设基金有限公司; [新增]
盘山县国有资产管理局; | 盘山县国有资产管理局; | 2018-02-27 |
注册资本变更 | 12000( + 140% ) | 5000 | 2018-02-27 |
高级管理人员备案 | 1王译彬监事;2孙福春监事会主席;3董京董事长兼总经理;4孙程监事;5张慧莹监事;6韩诗语监事;7刁威董事;8李蜜田董事; | 1王译彬监事;2孙福春监事会主席;3董京董事长兼总经理;4孙程监事;5张慧莹监事;6韩诗语监事;7胡琼董事;8李蜜田董事; | 2017-10-26 |
高级管理人员备案 | 王译彬监事
孙福春监事会主席
董京董事长兼总经理
孙程监事
张慧莹监事
韩诗语监事
刁威董事 [新增]
李蜜田董事 | 王译彬监事
孙福春监事会主席
董京董事长兼总经理
孙程监事
张慧莹监事
韩诗语监事
胡琼董事 [退出]
李蜜田董事 | 2017-10-26 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 国有资产经营管理;基础设施规划建设与维护;土地整理;园林绿化;环卫设施维护;高新农业引进培植;物业管理;办公设备销售;自有土地租赁;技术开发、技术培训、技术服务、技术咨询;新技术及产品项目投资;自有工业地产开发;办公、商业用房租赁。 | 经济区内基础设施规划建设与维护,土地整理,园区绿化、园林花木设计,环卫设施维护,高新农业引进培植,物业管理,办公设备销售。(需国家专项审批项目除外) | 2017-03-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1胡琼董事;2李蜜田董事;3王译彬监事;4孙福春监事会主席;5董京董事长兼总经理;6孙程监事;7张慧莹监事;8韩诗语监事; | 1李连波董事;2李升监事会主席;3刘海涛董事长兼总经理;4高金龙监事;5李涵睿监事;6杨涛董事; | 2017-02-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1盘山县国有资产管理局; | 1盘山县国有资产管理委员会办公室; | 2017-02-23 |
联络员备案 | 孙程 | - | 2017-02-23 |
高级管理人员备案 | 胡琼董事 [新增]
李蜜田董事 [新增]
王译彬监事 [新增]
孙福春监事会主席 [新增]
董京董事长兼总经理 [新增]
孙程监事 [新增]
张慧莹监事 [新增]
韩诗语监事 [新增] | 李连波董事 [退出]
李升监事会主席 [退出]
刘海涛董事长兼总经理 [退出]
高金龙监事 [退出]
李涵睿监事 [退出]
杨涛董事 [退出] | 2017-02-23 |
负责人变更 | 董京 | 刘海涛 | 2017-02-23 |
投资人变更 | 盘山县国有资产管理局; [新增] | 盘山县国有资产管理委员会办公室; [退出] | 2017-02-23 |
财务负责人 | 闫丹 | - | 2017-02-23 |
高级管理人员备案 | 1高金龙监事;2李涵睿监事;3李连波董事;4李升监事会主席;5刘海涛董事长兼总经理;6杨涛董事; | 1李成健监事;2李连波监事;3李升董事;4刘海军董事;5刘特监事;6屠亮监事;7王青杰监事;8张明董事长兼总经理; | 2015-07-16 |
负责人变更 | 刘海涛 | 张明 | 2015-07-16 |
高级管理人员备案 | 高金龙监事 [新增]
李连波董事
李升监事会主席
刘海涛董事长兼总经理 [新增]
杨涛董事 [新增]
李涵睿监事 [新增] | 张明董事长兼总经理 [退出]
李升董事
李成健监事 [退出]
王青杰监事 [退出]
刘特监事 [退出]
屠亮监事 [退出]
李连波监事
刘海军董事 [退出] | 2015-07-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1高金龙监事;2李连波董事;3李升监事会主席;4刘海涛董事长兼总经理;5杨涛董事;6李涵睿监事; | 1张明董事长兼总经理;2李升董事;3李成健监事;4王青杰监事;5刘特监事;6屠亮监事;7李连波监事;8刘海军董事; | 2015-07-16 |