变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
期限变更 | 2031-10-16 | 2016-10-16 | 2016-09-12 |
注册资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2014-05-21 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 100 | 50 | 2014-05-21 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:无 一般经营项目:环境工程技术咨询、技术服务、技术开发、设计、管理;环境污染治理设施运营及现场维护、现场维修服务。(以上项目法律、法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外) | 科技咨询及技术服务;企业策划、工程咨询、管理顾问、工程投资咨询服务;产品研发、成套设备代理。 | 2012-07-25 |
经营范围变更 | 许可经营项目:无一般经营项目:环境工程技术咨询、技术服务、技术开发、设计、管理;环境污染治理设施运营及现场维护、现场维修服务。(以上项目法律、法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外) | 科技咨询及技术服务;企业策划、工程咨询、管理顾问、工程投资咨询服务;产品研发、成套设备代理。 | 2012-07-25 |
高级管理人员备案 | 邓桂琴执行董事
蒋颖监事
郝成波监事
李振东监事
高立强监事 | 邓桂琴执行董事
高立强监事
蒋颖监事
郝成波监事
李振东监事 | 2008-09-19 |
投资人变更 | 李屹巍;
邓桂琴;
高立强;
郝成波;
蒋颖;
李振东; | 李振东;
李屹巍;
邓桂琴;
高立强;
郝成波;
蒋颖; | 2008-09-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1李屹巍;2邓桂琴;3高立强;4郝成波;5蒋颖;6李振东; | 1李振东;2李屹巍;3邓桂琴;4高立强;5郝成波;6蒋 颖; | 2008-09-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1邓桂琴执行董事;2蒋颖监事;3郝成波监事;4李振东监事;5高立强监事; | 1邓桂琴执行董事;2高立强监事;3蒋颖监事;4郝成波监事;5李振东监事; | 2008-09-19 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 沈阳市沈河区先农坛路15号503、505室 | 沈阳市沈河区青年大街131号406室 | 2008-09-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1李振东;2李屹巍;3邓桂琴;4高立强;5郝成波;6蒋 颖; | 1李振东;2杨哲民;3李屹巍;4邓桂琴;5高立强;6郝成波;7蒋 颖; | 2007-04-09 |
投资人变更 | 李振东;
李屹巍;
邓桂琴;
高立强;
郝成波;
蒋颖; | 李振东;
杨哲民; [退出]
李屹巍;
邓桂琴;
高立强;
郝成波;
蒋颖; | 2007-04-09 |
期限变更 | 2016-10-16 | 2006-10-16 | 2006-10-13 |
实收资本变更 | 50 | - | 2004-03-29 |
名称变更 | 沈阳盟基工程咨询有限公司 | 沈阳盟基科技咨询有限公司 | 2004-03-29 |
负责人变更 | 高立强 | 邓桂琴 | 2004-03-29 |
注册资本变更 | 50( + 400% ) | 10 | 2004-03-29 |
投资人变更 | 邓桂琴;
高立强;
杨哲民; [新增]
李屹巍; [新增]
郝成波;
蒋颖;
李振东; | 邓桂琴;
高立强;
郝成波;
蒋颖;
李振东; | 2004-03-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1邓桂琴;2高立强;3杨哲民;4李屹巍;5郝成波;6蒋 颖;7李振东; | 1邓桂琴;2高立强;3郝成波;4蒋颖;5李振东; | 2004-03-29 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50 | 10 | 2004-03-29 |
实收资本变更 | 50 | | 2004-03-29 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 科技咨询及技术服务;企业策划、工程咨询、管理顾问、工程投资咨询服务;产品研发、成套设备代理。 | 科技咨询及技术服务。 | 2004-03-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1邓桂琴执行董事;2蒋颖监事;3李振东监事;4高立强监事;5郝成波监事; | 1邓桂琴执行董事;2蒋颖监事;3郝成波监事;4李振东监事;5高立强监事; | 2003-09-03 |
高级管理人员备案 | 邓桂琴执行董事
蒋颖监事
李振东监事
高立强监事
郝成波监事 | 邓桂琴执行董事
蒋颖监事
郝成波监事
李振东监事
高立强监事 | 2003-09-03 |
地址变更 | 沈阳市沈河区青年大街131号406室 | 沈阳市和平区天津北街118号 | 2001-11-23 |
投资人变更 | 邓桂琴; [新增]
高立强; [新增]
李振东; [新增]
蒋颖; [新增]
郝成波; [新增] | - | 2001-11-23 |
高级管理人员备案 | 邓桂琴执行董事 [新增]
蒋颖监事 [新增]
郝成波监事 [新增]
李振东监事 [新增]
高立强监事 [新增] | 邓桂琴 [退出] | 2001-11-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1邓桂琴执行董事;2蒋颖监事;3郝成波监事;4李振东监事;5高立强监事; | 1邓桂琴; | 2001-11-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1邓桂琴;2高立强;3李振东;4蒋颖;5郝成波; | | 2001-11-23 |