变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人变更 | 刘森 | 岳军先 | 2019-09-29 |
高级管理人员备案 | 刘玉,监事
刘森,执行董事兼总经理 [新增] | 岳军先,执行董事兼总经理 [退出]
刘玉,监事 | 2019-09-29 |
投资人变更 | 深圳西城交通控股有限公司; | 龙泽彬; [退出]
深圳西城交通控股有限公司;
刘佩杉; [退出] | 2018-07-18 |
章程备案 | - | - | 2018-07-18 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 深圳西城交通控股有限公司; | 龙泽彬; [退出]
深圳西城交通控股有限公司;
刘佩杉; [退出] | 2018-07-18 |
市场主体类型变更 | 1153 | 1190 | 2018-07-18 |
高级管理人员备案 | - | - | 2018-07-18 |
高级管理人员备案 | 刘玉,监事 [新增] | / | 2017-08-09 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 深圳西城交通控股有限公司,96.5%; [名称变更] | 深圳市龙腾达供应链管理有限责任公司,53.9%; | 2017-08-09 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 刘佩杉;
龙泽彬;
深圳西城交通控股有限公司; [名称变更] | 刘佩杉;
龙泽彬;
深圳市龙腾达供应链管理有限责任公司;
四川太谷能源集团有限公司; [退出] | 2017-08-09 |
章程备案 | 刘玉,监事 | - | 2017-08-09 |
法定代表人变更 | 岳军先 | 赵澎 | 2017-08-09 |
投资人变更 | 刘佩杉;
龙泽彬;
深圳西城交通控股有限公司; [名称变更] | 刘佩杉;
龙泽彬;
深圳市龙腾达供应链管理有限责任公司;
四川太谷能源集团有限公司; [退出] | 2017-08-09 |
出资比例变更 | 深圳西城交通控股有限公司,96.5%; | 深圳市龙腾达供应链管理有限责任公司,53.9%; | 2017-08-09 |
高级管理人员备案 | 岳军先,执行董事兼总经理 | - | 2017-08-09 |
联络员备案 | 刘嬿 ***** 备案手机:185****0105 (网上办理) | 龙方园 ***** 备案手机:157****0990 | 2017-03-28 |
联络员备案 | 刘嬿 ***** 备案手机:****** (网上办理) | 龙方园 ***** 备案手机:****** | 2017-03-28 |
注册资本(金)变更 | 65000 | 30000 | 2016-05-23 |
章程备案 | / | / | 2016-05-23 |
投资人(股权)变更 | 刘佩杉;龙泽彬;深圳市龙腾达供应链管理有限责任公司;四川太谷能源集团有限公司; | 刘佩杉;龙泽彬;四川太谷能源集团有限公司; | 2016-05-23 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 刘佩杉;
龙泽彬;
深圳市龙腾达供应链管理有限责任公司; [新增]
四川太谷能源集团有限公司; | 刘佩杉;
龙泽彬;
四川太谷能源集团有限公司; | 2016-05-23 |
高级管理人员备案 | / | / | 2016-05-23 |
投资人变更 | 刘佩杉;
龙泽彬;
深圳市龙腾达供应链管理有限责任公司; [新增]
四川太谷能源集团有限公司; | 刘佩杉;
龙泽彬;
四川太谷能源集团有限公司; | 2016-05-23 |
注册资本变更 | 65000( + 116.66667% ) | 30000 | 2016-05-23 |
联络员备案 | 龙方园,
*** | - | 2016-04-28 |
联络员备案 | 龙方园,
***** | / | 2016-04-28 |
联络员备案 | 龙方园,15756380990 | / | 2016-04-28 |
法定代表人变更 | 赵澎 | 许正模 | 2016-04-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赵桦林,董事
郭敏霞,董事
许正模,董事
赵澎,董事长兼总经理 | 赵桦林,董事
郭敏霞,董事
许正模,董事长兼总经理 | 2016-04-28 |
高级管理人员备案 | 赵桦林,董事
郭敏霞,董事
许正模,董事
赵澎,董事长兼总经理 [新增] | 赵桦林,董事
郭敏霞,董事
许正模,董事长兼总经理 | 2016-04-28 |
投资人变更 | 道路、隧道和桥梁工程、市政道路工程、园林绿化工程设计、施工(工程类凭资质许可经营);公路管理与养护;机电设备安装;金属材料的研发与销售;普通货运(未取得相关行政审批,不得开展经营活动);销售:城市轨道交通设备、铁路机车车辆配件、矿产品(国家有专项规定的除外)、化工产品(不含危险品)、金属制品
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 道路、隧道和桥梁工程、市政道路工程、园林绿化工程设计、施工(工程类凭资质许可经营);公里管理与养护;机电设备安装;金属材料的研发与销售;普通货运(未取得相关行政审批,不得开展经营活动);销售:城市轨道交通设备、铁路机车车辆配件、矿产品(国家有专项规定的除外)、化工产品(不含危险品)、金属制品
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-02-16 |
经营范围变更 | 道路、隧道和桥梁工程、市政道路工程、园林绿化工程设计、施工(工程类凭资质许可经营);公路管理与养护;机电设备安装;金属材料的研发与销售;普通货运(未取得相关行政审批,不得开展经营活动);销售:城市轨道交通设备、铁路机车车辆配件、矿产品(国家有专项规定的除外)、化工产品(不含危险品)、金属制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 道路、隧道和桥梁工程、市政道路工程、园林绿化工程设计、施工(工程类凭资质许可经营);公里管理与养护;机电设备安装;金属材料的研发与销售;普通货运(未取得相关行政审批,不得开展经营活动);销售:城市轨道交通设备、铁路机车车辆配件、矿产品(国家有专项规定的除外)、化工产品(不含危险品)、金属制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2016-02-16 |
高级管理人员备案 | 许正模,董事长兼总经理
赵桦林,董事
郭敏霞,董事 | - | 2016-02-15 |
联络员备案 | 赵小乔,
*** | - | 2016-02-15 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 刘佩杉;
龙泽彬;
四川太谷能源集团有限公司; [新增] | 成都融鑫驰成贸易有限公司; [退出]
成都益达恒基贸易有限公司; [退出]
刘佩杉;
龙泽彬;
深圳亚王电池化工有限公司; [退出] | 2016-02-15 |
高级管理人员备案 | 许正模,董事长兼总经理 [新增] | / | 2016-02-15 |
高级管理人员备案 | / | / | 2016-02-15 |
投资人变更 | 道路、隧道和桥梁工程、市政道路工程、园林绿化工程设计、施工(工程类凭资质许可经营);公里管理与养护;机电设备安装;金属材料的研发与销售;普通货运(未取得相关行政审批,不得开展经营活动);销售:城市轨道交通设备、铁路机车车辆配件、矿产品(国家有专项规定的除外)、化工产品(不含危险品)、金属制品
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 金属材料的研发与应用;新能源项目投资;销售:矿产品(国家有专项规定的除外)、化工产品(不含危险品)、金属制品
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-02-15 |
联络员备案 | 赵小乔,
***** | / | 2016-02-15 |
章程备案 | / | / | 2016-02-15 |
法定代表人变更 | 许正模 | 赵澎 | 2016-02-15 |
高级管理人员备案 | 许正模,董事长兼总经理 [新增]
赵桦林,董事 [新增]
郭敏霞,董事 [新增] | / | 2016-02-15 |
经理备案 | 许正模,董事长兼总经理 [新增] | / | 2016-02-15 |
投资人变更 | 刘佩杉;
龙泽彬;
四川太谷能源集团有限公司; [新增] | 成都融鑫驰成贸易有限公司; [退出]
成都益达恒基贸易有限公司; [退出]
刘佩杉;
龙泽彬;
深圳亚王电池化工有限公司; [退出] | 2016-02-15 |
投资人(股权)变更 | 刘佩杉;龙泽彬;四川太谷能源集团有限公司; | 成都融鑫驰成贸易有限公司;成都益达恒基贸易有限公司;刘佩杉;龙泽彬;深圳亚王电池化工有限公司; | 2016-02-15 |
联络员备案 | 赵小乔,13438880550 | / | 2016-02-15 |
经理备案 | 许正模,董事长兼总经理 | / | 2016-02-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 许正模,董事长兼总经理
赵桦林,董事
郭敏霞,董事 | / | 2016-02-15 |
名称变更 | 四川省西城交通集团有限公司 | 四川顺应金属材料科技有限公司 | 2016-02-15 |
经营范围变更 | 道路、隧道和桥梁工程、市政道路工程、园林绿化工程设计、施工(工程类凭资质许可经营);公里管理与养护;机电设备安装;金属材料的研发与销售;普通货运(未取得相关行政审批,不得开展经营活动);销售:城市轨道交通设备、铁路机车车辆配件、矿产品(国家有专项规定的除外)、化工产品(不含危险品)、金属制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 金属材料的研发与应用;新能源项目投资;销售:矿产品(国家有专项规定的除外)、化工产品(不含危险品)、金属制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2016-02-15 |
高级管理人员备案 | 金长浩,监事 [新增] | / | 2015-08-13 |
章程备案 | 金长浩,监事 | / | 2015-08-13 |
企业类型变更 | 1190 | 1130 | 2015-03-11 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 成都融鑫驰成贸易有限公司,2%;
成都益达恒基贸易有限公司,3.7%; [新增]
刘佩杉,7.1%;
龙泽彬,0.5%; | 成都融鑫驰成贸易有限公司,15%;
成都融鑫驰成贸易有限公司,15%;
刘佩杉,53.5%;
龙泽彬,4%; | 2015-03-03 |
高级管理人员备案 | / | / | 2015-03-03 |
注册资本变更 | 30000( + 650% ) | 4000 | 2015-03-03 |
出资比例变更 | 刘佩杉,7.1%;
成都益达恒基贸易有限公司,3.7%;
成都融鑫驰成贸易有限公司,2%;
龙泽彬,0.5%; | 刘佩杉,53.5%;
成都融鑫驰成贸易有限公司,15%;
成都融鑫驰成贸易有限公司,15%;
龙泽彬,4%; | 2015-03-03 |
出资比例变更 | 成都融鑫驰成贸易有限公司,2%;成都益达恒基贸易有限公司,3.7%;刘佩杉,7.1%;龙泽彬,0.5%; | 成都融鑫驰成贸易有限公司,15%;成都融鑫驰成贸易有限公司,15%;刘佩杉,53.5%;龙泽彬,4%; | 2015-03-03 |
注册资本(金)变更 | 30000 | 4000 | 2015-03-03 |
章程修正案备案 | / | / | 2015-03-03 |
经理备案 | 赵澎,董事长兼总经理 | / | 2014-12-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赵澎,董事长兼总经理
刘佩杉,副董事长 | / | 2014-12-15 |
出资比例变更 | 成都融鑫驰成贸易有限公司,15%;成都益达恒基贸易有限公司,27.5%; | 成都融鑫驰成贸易有限公司,7.5%;成都融鑫驰成贸易有限公司,7.5%; | 2014-12-15 |
投资人(股权)变更 | 成都融鑫驰成贸易有限公司;成都益达恒基贸易有限公司;刘佩杉;龙泽彬; | 成都融鑫驰成贸易有限公司;成都顺应矿业有限公司;成都益达恒基贸易有限公司;龙泽彬;四川浩天实业投资有限责任公司;赵林; | 2014-12-15 |
企业类型变更 | 1130 | 1190 | 2014-12-15 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 成都融鑫驰成贸易有限公司,15%;
成都益达恒基贸易有限公司,27.5%; [新增] | 成都融鑫驰成贸易有限公司,7.5%;
成都融鑫驰成贸易有限公司,7.5%; | 2014-12-15 |
高级管理人员备案 | 赵澎,董事长兼总经理 [新增] | / | 2014-12-15 |
高级管理人员备案 | / | / | 2014-12-15 |
投资人变更 | 金属材料的研发与应用;新能源项目投资;销售:矿产品(国家有专项规定的除外)、化工产品(不含危险品)、金属制品
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 金属材料的研发与应用(不含稀贵金属);项目投资;销售:矿产品(国家有专项规定的除外)、化工产品(不含危险品)、金属及制品(不含稀贵金属)
(以上经营范围国家法律、法规和国务院决定禁止和限制经营的除外,涉及许可的凭相关许可证在有效期内经营) | 2014-12-15 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 成都融鑫驰成贸易有限公司;
成都益达恒基贸易有限公司;
刘佩杉; [新增]
龙泽彬; | 成都融鑫驰成贸易有限公司;
成都顺应矿业有限公司; [退出]
成都益达恒基贸易有限公司;
龙泽彬;
四川浩天实业投资有限责任公司; [退出]
赵林; [退出] | 2014-12-15 |
经营范围变更 | 金属材料的研发与应用;新能源项目投资;销售:矿产品(国家有专项规定的除外)、化工产品(不含危险品)、金属制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 金属材料的研发与应用(不含稀贵金属);项目投资;销售:矿产品(国家有专项规定的除外)、化工产品(不含危险品)、金属及制品(不含稀贵金属)。(以上经营范围国家法律、法规和国务院决定禁止和限制经营的除外,涉及许可的凭相关许可证在有效期内经营) | 2014-12-15 |
投资人变更 | 成都融鑫驰成贸易有限公司;
成都益达恒基贸易有限公司;
刘佩杉; [新增]
龙泽彬; | 成都融鑫驰成贸易有限公司;
成都顺应矿业有限公司; [退出]
成都益达恒基贸易有限公司;
龙泽彬;
四川浩天实业投资有限责任公司; [退出]
赵林; [退出] | 2014-12-15 |
出资比例变更 | 成都益达恒基贸易有限公司,27.5%;
成都融鑫驰成贸易有限公司,15%; | 成都融鑫驰成贸易有限公司,7.5%;
成都融鑫驰成贸易有限公司,7.5%; | 2014-12-15 |
高级管理人员备案 | 赵澎,董事长兼总经理 [新增]
刘佩杉,副董事长 [新增] | / | 2014-12-15 |
经理备案 | 赵澎,董事长兼总经理 [新增] | / | 2014-12-15 |
章程修正案备案 | / | / | 2014-12-15 |
法定代表人变更 | 赵澎 | 赵林 | 2014-12-15 |
换发证照 | / | / | 2014-08-20 |
投资人变更 | 金属材料的研发与应用(不含稀贵金属);项目投资,销售:矿产品(国家有专项规定的除外)、化工产品(不含危险品)、金属及制品(不含稀贵金属)
(以上经营范围国家法律、法规和国务院决定禁止和限制经营的除外,涉及许可的凭相关许可证在有效期内经营) | 纳米材料的研发与应用;黑色金属、有色金属的冶炼及压延加工
(以上经营范围国家法律、法规和国务院决定禁止和限制经营的除外,需要许可的凭许可证经营) | 2011-08-19 |
高级管理人员备案 | / | / | 2011-08-19 |
经营范围变更 | 金属材料的研发与应用(不含稀贵金属);项目投资,销售:矿产品(国家有专项规定的除外)、化工产品(不含危险品)、金属及制品(不含稀贵金属)。(以上经营范围国家法律、法规和国务院决定禁止和限制经营的除外,涉及许可的凭相关许可证在有效期内经营)。 | 纳米材料的研发与应用;黑色金属、有色金属的冶炼及压延加工。(以上经营范围国家法律、法规和国务院决定禁止和限制经营的除外,需要许可的凭许可证经营)。 | 2011-08-19 |
住所变更 | 成都高新区高朋大道3号 | 成都市淮口四川金堂工业园现代大道 | 2011-08-19 |
章程修正案备案 | / | / | 2011-08-19 |
名称变更 | 四川顺应金属材料科技有限公司 | 四川顺应纳米材料科技有限公司 | 2011-08-19 |
实收资本变更 | 4000 | 2500 | 2010-11-19 |
出资比例变更 | 龙泽彬,4%;赵林,2.5%; | 龙泽彬,6.4%;赵林,4%; | 2010-11-19 |
投资人(股权)变更 | 成都融鑫驰成贸易有限公司;成都顺应矿业有限公司;成都益达恒基贸易有限公司;龙泽彬;四川浩天实业投资有限责任公司;赵林; | 成都顺应矿业有限公司;成都益达恒基贸易有限公司;龙泽彬;四川浩天实业投资有限责任公司;赵林;成都融鑫驰成贸易有限公司; | 2010-11-19 |
注册资本(金)变更 | 4000 | 2500 | 2010-11-19 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 龙泽彬,4%;
赵林,2.5%; | 龙泽彬,6.4%;
赵林,4%; | 2010-11-19 |
其他事项备案 | 4000 | 2500 | 2010-11-19 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 成都融鑫驰成贸易有限公司;
成都顺应矿业有限公司;
成都益达恒基贸易有限公司;
龙泽彬;
四川浩天实业投资有限责任公司;
赵林; | 成都顺应矿业有限公司;
成都益达恒基贸易有限公司;
龙泽彬;
四川浩天实业投资有限责任公司;
赵林;
成都融鑫驰成贸易有限公司; | 2010-11-19 |
注册资本变更 | 4000( + 60% ) | 2500 | 2010-11-19 |
投资人变更 | 成都融鑫驰成贸易有限公司;
成都顺应矿业有限公司;
成都益达恒基贸易有限公司;
龙泽彬;
四川浩天实业投资有限责任公司;
赵林; | 成都顺应矿业有限公司;
成都益达恒基贸易有限公司;
龙泽彬;
四川浩天实业投资有限责任公司;
赵林;
成都融鑫驰成贸易有限公司; | 2010-11-19 |
出资比例变更 | 赵林,2.5%;
龙泽彬,4%; | 赵林,4%;
龙泽彬,6.4%; | 2010-11-19 |
实收资本变更 | 4000( + 60% ) | 2500 | 2010-11-19 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 龙泽彬,6.4%;
赵林,4%; | 龙泽彬,16%;
赵林,10%; | 2010-05-04 |
高级管理人员备案 | 赵林,董事长兼总经理 [新增] | / | 2010-05-04 |
高级管理人员备案 | / | / | 2010-05-04 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 成都融鑫驰成贸易有限公司; [新增]
成都顺应矿业有限公司;
成都益达恒基贸易有限公司; [新增]
龙泽彬;
四川浩天实业投资有限责任公司; [新增]
赵林; | 成都顺应矿业有限公司;
龙泽彬;
赵林; | 2010-05-04 |
其他事项备案 | 2500 | 1000 | 2010-05-04 |
注册资本变更 | 2500( + 150% ) | 1000 | 2010-05-04 |
投资人变更 | 成都融鑫驰成贸易有限公司; [新增]
成都顺应矿业有限公司;
成都益达恒基贸易有限公司; [新增]
龙泽彬;
四川浩天实业投资有限责任公司; [新增]
赵林; | 成都顺应矿业有限公司;
龙泽彬;
赵林; | 2010-05-04 |
高级管理人员备案 | 张本华,董事 [新增]
赵文,董事 [新增]
赵登雄,董事 [新增]
赵林,董事长兼总经理 [新增]
张本华,副董事长 [新增] | / | 2010-05-04 |
章程备案 | / | / | 2010-05-04 |
经理备案 | 赵林,董事长兼总经理 [新增] | / | 2010-05-04 |
实收资本变更 | 2500( + 150% ) | 1000 | 2010-05-04 |
法定代表人变更 | 赵林,中华人民共和国居民身份证,***** | 赵林,中华人民共和国居民身份证,***** | 2010-05-04 |
出资比例变更 | 赵林,4%;
龙泽彬,6.4%; | 赵林,10%;
龙泽彬,16%; | 2010-05-04 |
出资比例变更 | 龙泽彬,6.4%;赵林,4%; | 龙泽彬,16%;赵林,10%; | 2010-05-04 |
实收资本变更 | 2500 | 1000 | 2010-05-04 |
经理备案 | 赵林,董事长兼总经理 | / | 2010-05-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张本华,董事
赵文,董事
赵登雄,董事
赵林,董事长兼总经理
张本华,副董事长 | / | 2010-05-04 |
投资人(股权)变更 | 成都融鑫驰成贸易有限公司;成都顺应矿业有限公司;成都益达恒基贸易有限公司;龙泽彬;四川浩天实业投资有限责任公司;赵林; | 成都顺应矿业有限公司;龙泽彬;赵林; | 2010-05-04 |
注册资本(金)变更 | 2500 | 1000 | 2010-05-04 |
投资人(股权)变更 | 成都顺应矿业有限公司;龙泽彬;赵林; | 成都顺应矿业有限公司;龙泽彬; | 2009-11-16 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 1000 [新增] | 龙泽彬; [退出] | 2009-11-16 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 龙泽彬,高新技术成果; | 龙泽彬; | 2009-11-16 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 成都顺应矿业有限公司;
龙泽彬;
赵林; [新增] | 成都顺应矿业有限公司;
龙泽彬; | 2009-11-16 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 龙泽彬,16%; | 龙泽彬,26%; | 2009-11-16 |
出资方式变更 | 龙泽彬,高新技术成果; | 龙泽彬; | 2009-11-16 |
出资额变更 | 1000 | 龙泽彬; | 2009-11-16 |
投资人变更 | 成都顺应矿业有限公司;
龙泽彬;
赵林; [新增] | 成都顺应矿业有限公司;
龙泽彬; | 2009-11-16 |
出资比例变更 | 龙泽彬,16%; | 龙泽彬,26%; | 2009-11-16 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 成都顺应矿业有限公司;
龙泽彬; [新增] | 成都顺应矿业有限公司;
成都星城光粉体材料有限责任公司; [退出] | 2009-09-17 |
投资人变更 | 成都顺应矿业有限公司;
龙泽彬; [新增] | 成都顺应矿业有限公司;
成都星城光粉体材料有限责任公司; [退出] | 2009-09-17 |
投资人(股权)变更 | 成都顺应矿业有限公司;龙泽彬; | 成都顺应矿业有限公司;成都星城光粉体材料有限责任公司; | 2009-09-17 |