变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 王代见 出资 10万人民币;
成世明 出资 60万人民币;
杨健 出资 100万人民币;
曾文 出资 60万人民币;
张杰 出资 100万人民币;
张小霞 出资 100万人民币;
张渝 出资 30万人民币;
邓若清 出资 100万人民币;
黄勤 出资 100万人民币;
姜小华 出资 10万人民币;
蒋国川 出资 80万人民币;
解立君 出资 60万人民币;
李巧 出资 100万人民币;
蒋美荣 出资 50万人民币;
李忠勤 出资 100万人民币;
刘林波 出资 100万人民币;
刘勇 出资 100万人民币;
柳劲松 出资 200万人民币;
唐甜芸 出资 150万人民币;
王斌 出资 10万人民币;
敖忠智 出资 100万人民币;
陈赞扬 出资 100万人民币;
陈瑜 出资 70万人民币;
陈晖 出资 100万人民币;
朱时才 出资 30万人民币; [新增]
谢新 出资 60万人民币; | 王代见 出资 10万人民币;
成世明 出资 60万人民币;
杨健 出资 100万人民币;
曾文 出资 60万人民币;
张杰 出资 100万人民币;
张小霞 出资 100万人民币;
张渝 出资 30万人民币;
邓若清 出资 100万人民币;
胡洁 出资 30万人民币; [退出]
黄勤 出资 100万人民币;
姜小华 出资 10万人民币;
蒋国川 出资 80万人民币;
解立君 出资 60万人民币;
李巧 出资 100万人民币;
蒋美荣 出资 50万人民币;
李忠勤 出资 100万人民币;
刘林波 出资 100万人民币;
刘勇 出资 100万人民币;
柳劲松 出资 200万人民币;
唐甜芸 出资 150万人民币;
王斌 出资 10万人民币;
敖忠智 出资 100万人民币;
陈赞扬 出资 100万人民币;
陈瑜 出资 70万人民币;
陈晖 出资 100万人民币;
谢新 出资 60万人民币; | 2020-06-12 |
章程备案 | ; 2020-06-08 | 无 | 2020-06-12 |
出资情况 | 王代见 出资 10万人民币;
成世明 出资 60万人民币;
杨健 出资 100万人民币;
曾文 出资 60万人民币;
张杰 出资 100万人民币;
张小霞 出资 100万人民币;
张渝 出资 30万人民币;
邓若清 出资 100万人民币;
黄勤 出资 100万人民币;
姜小华 出资 10万人民币;
蒋国川 出资 80万人民币;
解立君 出资 60万人民币;
李巧 出资 100万人民币;
蒋美荣 出资 50万人民币;
李忠勤 出资 100万人民币;
刘林波 出资 100万人民币;
刘勇 出资 100万人民币;
柳劲松 出资 200万人民币;
唐甜芸 出资 150万人民币;
王斌 出资 10万人民币;
敖忠智 出资 100万人民币;
陈赞扬 出资 100万人民币;
陈瑜 出资 70万人民币;
陈晖 出资 100万人民币;
朱时才 出资 30万人民币;
谢新 出资 60万人民币; | 王代见 出资 10万人民币;
成世明 出资 60万人民币;
杨健 出资 100万人民币;
曾文 出资 60万人民币;
张杰 出资 100万人民币;
张小霞 出资 100万人民币;
张渝 出资 30万人民币;
邓若清 出资 100万人民币;
胡洁 出资 30万人民币;
黄勤 出资 100万人民币;
姜小华 出资 10万人民币;
蒋国川 出资 80万人民币;
解立君 出资 60万人民币;
李巧 出资 100万人民币;
蒋美荣 出资 50万人民币;
李忠勤 出资 100万人民币;
刘林波 出资 100万人民币;
刘勇 出资 100万人民币;
柳劲松 出资 200万人民币;
唐甜芸 出资 150万人民币;
王斌 出资 10万人民币;
敖忠智 出资 100万人民币;
陈赞扬 出资 100万人民币;
陈瑜 出资 70万人民币;
陈晖 出资 100万人民币;
谢新 出资 60万人民币; | 2020-06-12 |
投资人变更 | 王代见 出资 10万人民币;
成世明 出资 60万人民币;
杨健 出资 100万人民币;
曾文 出资 60万人民币;
张杰 出资 100万人民币;
张小霞 出资 100万人民币;
张渝 出资 30万人民币;
邓若清 出资 100万人民币;
胡洁 出资 30万人民币;
黄勤 出资 100万人民币;
姜小华 出资 10万人民币;
蒋国川 出资 80万人民币;
解立君 出资 60万人民币;
李巧 出资 100万人民币;
蒋美荣 出资 50万人民币; [新增]
李忠勤 出资 100万人民币;
刘林波 出资 100万人民币;
刘勇 出资 100万人民币;
柳劲松 出资 200万人民币;
唐甜芸 出资 150万人民币;
王斌 出资 10万人民币;
敖忠智 出资 100万人民币;
陈赞扬 出资 100万人民币;
陈瑜 出资 70万人民币;
陈晖 出资 100万人民币;
谢新 出资 60万人民币; | 王代见 出资 10万人民币;
成世明 出资 60万人民币;
杨健 出资 100万人民币;
曾文 出资 60万人民币;
张杰 出资 100万人民币;
张小霞 出资 100万人民币;
张渝 出资 30万人民币;
邓若清 出资 100万人民币;
胡洁 出资 30万人民币;
黄勤 出资 100万人民币;
姜小华 出资 10万人民币;
蒋国川 出资 80万人民币;
解立君 出资 60万人民币;
李巧 出资 100万人民币;
李文庆 出资 50万人民币; [退出]
李忠勤 出资 100万人民币;
刘林波 出资 100万人民币;
刘勇 出资 100万人民币;
柳劲松 出资 200万人民币;
唐甜芸 出资 150万人民币;
王斌 出资 10万人民币;
敖忠智 出资 100万人民币;
陈赞扬 出资 100万人民币;
陈瑜 出资 70万人民币;
陈晖 出资 100万人民币;
谢新 出资 60万人民币; | 2019-11-23 |
出资情况 | 王代见 出资 10万人民币;
成世明 出资 60万人民币;
杨健 出资 100万人民币;
曾文 出资 60万人民币;
张杰 出资 100万人民币;
张小霞 出资 100万人民币;
张渝 出资 30万人民币;
邓若清 出资 100万人民币;
胡洁 出资 30万人民币;
黄勤 出资 100万人民币;
姜小华 出资 10万人民币;
蒋国川 出资 80万人民币;
解立君 出资 60万人民币;
李巧 出资 100万人民币;
蒋美荣 出资 50万人民币;
李忠勤 出资 100万人民币;
刘林波 出资 100万人民币;
刘勇 出资 100万人民币;
柳劲松 出资 200万人民币;
唐甜芸 出资 150万人民币;
王斌 出资 10万人民币;
敖忠智 出资 100万人民币;
陈赞扬 出资 100万人民币;
陈瑜 出资 70万人民币;
陈晖 出资 100万人民币;
谢新 出资 60万人民币; | 王代见 出资 10万人民币;
成世明 出资 60万人民币;
杨健 出资 100万人民币;
曾文 出资 60万人民币;
张杰 出资 100万人民币;
张小霞 出资 100万人民币;
张渝 出资 30万人民币;
邓若清 出资 100万人民币;
胡洁 出资 30万人民币;
黄勤 出资 100万人民币;
姜小华 出资 10万人民币;
蒋国川 出资 80万人民币;
解立君 出资 60万人民币;
李巧 出资 100万人民币;
李文庆 出资 50万人民币;
李忠勤 出资 100万人民币;
刘林波 出资 100万人民币;
刘勇 出资 100万人民币;
柳劲松 出资 200万人民币;
唐甜芸 出资 150万人民币;
王斌 出资 10万人民币;
敖忠智 出资 100万人民币;
陈赞扬 出资 100万人民币;
陈瑜 出资 70万人民币;
陈晖 出资 100万人民币;
谢新 出资 60万人民币; | 2019-11-23 |
主要成员 | 谭峰 [新增] | 陈晖 [退出] | 2019-11-23 |
主要成员 | 蒋美荣 [新增] | 李文庆 [退出] | 2019-11-23 |
法定代表人 | 蒋美荣 | 李文庆 | 2019-11-23 |
章程备案 | - | - | 2018-11-09 |
高级管理人员备案 | - | - | 2018-11-09 |
出资比例变更 | 蒋国川,3.9%; | 蒋国川,1%; | 2018-09-21 |
出资额变更 | 2080 | 蒋国川; | 2018-09-21 |
出资方式变更 | 蒋国川,货币; | 蒋国川; | 2018-09-21 |
投资人变更 | 敖忠智;
陈赞扬;
陈瑜;
陈晖;
成世明;
邓若清;
胡洁;
黄勤;
姜小华;
蒋国川;
解立君;
李巧;
李文庆;
李忠勤;
刘林波;
刘勇;
柳劲松;
唐甜芸;
王斌;
王代见;
谢新;
杨健;
曾文;
张杰;
张小霞;
张渝; | 陈赞扬;
敖忠智;
陈瑜;
陈晖;
成世明;
邓若清;
胡洁;
黄勤;
姜小华;
蒋国川;
解立君;
李巧;
李文庆;
李忠勤;
刘林波;
刘勇;
柳劲松;
三郎俄木; [退出]
唐甜芸;
王斌;
王代见;
谢新;
杨健;
曾文;
张杰;
张小霞;
张渝; | 2018-09-21 |
章程修正案备案 | - | - | 2018-09-21 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 蒋国川,货币; | 蒋国川; | 2018-09-21 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 敖忠智;
陈赞扬;
陈瑜;
陈晖;
成世明;
邓若清;
胡洁;
黄勤;
姜小华;
蒋国川;
解立君;
李巧;
李文庆;
李忠勤;
刘林波;
刘勇;
柳劲松;
唐甜芸;
王斌;
王代见;
谢新;
杨健;
曾文;
张杰;
张小霞;
张渝; | 陈赞扬;
敖忠智;
陈瑜;
陈晖;
成世明;
邓若清;
胡洁;
黄勤;
姜小华;
蒋国川;
解立君;
李巧;
李文庆;
李忠勤;
刘林波;
刘勇;
柳劲松;
三郎俄木; [退出]
唐甜芸;
王斌;
王代见;
谢新;
杨健;
曾文;
张杰;
张小霞;
张渝; | 2018-09-21 |
高级管理人员备案 | - | - | 2018-09-21 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 2080 [新增] | 蒋国川; [退出] | 2018-09-21 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 蒋国川,3.9%; | 蒋国川,1%; | 2018-09-21 |
章程修正案备案 | - | - | 2018-04-24 |
投资人变更 | 敖忠智;
陈赞扬;
陈瑜;
陈晖;
成世明;
邓若清;
胡洁;
黄勤;
姜小华;
蒋国川;
解立君;
李巧;
李文庆;
李忠勤;
刘林波;
刘勇;
柳劲松;
三郎俄木;
唐甜芸;
王斌;
王代见;
谢新;
杨健;
曾文; [新增]
张杰;
张小霞;
张渝; | 敖忠智;
陈赞扬;
陈瑜;
陈晖;
成世明;
邓若清;
胡洁;
黄勤;
姜小华;
蒋国川;
解立君;
李巧;
李文庆;
李忠勤;
刘林波;
刘勇;
柳劲松;
三郎俄木;
唐甜芸;
王斌;
王代见;
谢新;
杨健;
曾献; [退出]
张杰;
张小霞;
张渝; | 2018-04-24 |
高级管理人员备案 | / | / | 2018-04-24 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 敖忠智;
陈赞扬;
陈瑜;
陈晖;
成世明;
邓若清;
胡洁;
黄勤;
姜小华;
蒋国川;
解立君;
李巧;
李文庆;
李忠勤;
刘林波;
刘勇;
柳劲松;
三郎俄木;
唐甜芸;
王斌;
王代见;
谢新;
杨健;
曾文; [新增]
张杰;
张小霞;
张渝; | 敖忠智;
陈赞扬;
陈瑜;
陈晖;
成世明;
邓若清;
胡洁;
黄勤;
姜小华;
蒋国川;
解立君;
李巧;
李文庆;
李忠勤;
刘林波;
刘勇;
柳劲松;
三郎俄木;
唐甜芸;
王斌;
王代见;
谢新;
杨健;
曾献; [退出]
张杰;
张小霞;
张渝; | 2018-04-24 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 敖忠智;
陈赞扬;
陈瑜;
陈晖;
成世明;
邓若清;
胡洁;
黄勤;
姜小华;
蒋国川;
解立君;
李巧;
李文庆;
李忠勤;
刘林波; [新增]
刘勇;
柳劲松;
三郎俄木;
唐甜芸;
王斌;
王代见;
谢新;
杨健;
曾献;
张杰;
张小霞;
张渝; | 陈赞扬;
陈瑜;
陈晖;
邓若清;
胡洁;
成世明;
黄勤;
姜小华;
蒋国川;
李忠勤;
刘勇;
柳劲松;
王斌;
王代见;
三郎俄木;
唐甜芸;
谢新;
杨健;
曾献;
张杰;
张小霞;
张渝;
敖忠智;
解立君;
李德文; [退出]
李巧;
李文庆; | 2017-10-11 |
投资人变更 | 敖忠智;
陈赞扬;
陈瑜;
陈晖;
成世明;
邓若清;
胡洁;
黄勤;
姜小华;
蒋国川;
解立君;
李巧;
李文庆;
李忠勤;
刘林波; [新增]
刘勇;
柳劲松;
三郎俄木;
唐甜芸;
王斌;
王代见;
谢新;
杨健;
曾献;
张杰;
张小霞;
张渝; | 陈赞扬;
陈瑜;
陈晖;
邓若清;
胡洁;
成世明;
黄勤;
姜小华;
蒋国川;
李忠勤;
刘勇;
柳劲松;
王斌;
王代见;
三郎俄木;
唐甜芸;
谢新;
杨健;
曾献;
张杰;
张小霞;
张渝;
敖忠智;
解立君;
李德文; [退出]
李巧;
李文庆; | 2017-10-11 |
高级管理人员备案 | / | / | 2016-07-06 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李文庆,2.4%;
唐甜芸,7.2%;
张杰,4.8%; | 李文庆,1%;
唐甜芸,8.7%;
张杰,4.8%; | 2016-07-06 |
出资比例变更 | 唐甜芸,7.2%;
张杰,4.8%;
李文庆,2.4%; | 唐甜芸,8.7%;
张杰,4.8%;
李文庆,1%; | 2016-07-06 |
出资比例变更 | 李文庆,2.4%;唐甜芸,7.2%;张杰,4.8%; | 李文庆,1%;唐甜芸,8.7%;张杰,4.8%; | 2016-07-06 |
换发证照 | / | / | 2016-07-06 |
章程修正案备案 | / | / | 2016-07-06 |
经营范围变更 | 销售:家用电器、汽车配件、五金交电、日用百货、珠宝首饰、工艺美术品、办公用品、服装鞋帽、皮革制品、针纺织品、化妆品、厨房用具、卫生洁具、洗涤用品、纸制品(不含印刷品)、橡塑制品?? 农副产品(不含粮油、棉麻、生丝、蚕茧)、化工产品(不含危险品)、不锈钢制品、照明设备、通讯器材(不含无线电发射设备)、玻璃制品、电子元器件、消防设备、机电设备、机械设备配件、金属材料(不含稀贵金属)、建辅建材;企业形象策划;企业营销策划,会务服务,展览展示服务, 设计、制作各类广告(不含气球广告及固定形式印刷品广告);图文设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 销售:家用电器、汽车配件、五金交电、日用百货、珠宝首饰、工艺美术品、办公用品、服装鞋帽、皮革制品、针纺织品、化妆品、厨房用具、卫生洁具、洗涤用品、纸制品(不含印刷品)、橡塑制品、 农副产品(不含粮油、棉麻、生丝、蚕茧)、化工产品(不含危险品)、不锈钢制品、照明设备、通讯器材(不含无线电发射设备)、玻璃制品、电子元器件、消防设备、机电设备、机械设备配件、金属材料(不含稀贵金属)、建辅建材;企业形象策划;企业营销策划,会务服务,展览展示服务, 设计、制作各类广告(不含气球广告及固定形式印刷品广告);图文设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2016-04-05 |
投资人变更 | 销售:家用电器、汽车配件、五金交电、日用百货、珠宝首饰、工艺美术品、办公用品、服装鞋帽、皮革制品、针纺织品、化妆品、厨房用具、卫生洁具、洗涤用品、纸制品(不含印刷品)、橡塑制品?? 农副产品(不含粮油、棉麻、生丝、蚕茧)、化工产品(不含危险品)、不锈钢制品、照明设备、通讯器材(不含无线电发射设备)、玻璃制品、电子元器件、消防设备、机电设备、机械设备配件、金属材料(不含稀贵金属)、建辅建材;企业形象策划;企业营销策划,会务服务,展览展示服务, 设计、制作各类广告(不含气球广告及固定形式印刷品广告);图文设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 销售:家用电器、汽车配件、五金交电、日用百货、珠宝首饰、工艺美术品、办公用品、服装鞋帽、皮革制品、针纺织品、化妆品、厨房用具、卫生洁具、洗涤用品、纸制品(不含印刷品)、橡塑制品、 农副产品(不含粮油、棉麻、生丝、蚕茧)、化工产品(不含危险品)、不锈钢制品、照明设备、通讯器材(不含无线电发射设备)、玻璃制品、电子元器件、消防设备、机电设备、机械设备配件、金属材料(不含稀贵金属)、建辅建材;企业形象策划;企业营销策划,会务服务,展览展示服务, 设计、制作各类广告(不含气球广告及固定形式印刷品广告);图文设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-04-05 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 2080 [新增] | 唐甜芸; [退出]
李文庆; [退出] | 2016-03-30 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李文庆,1%;
唐甜芸,8.7%; | 李文庆,0%;
唐甜芸,9.6%; | 2016-03-30 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 唐甜芸,货币;
李文庆,货币; | 唐甜芸;
李文庆; | 2016-03-30 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 敖忠智;
陈赞扬;
陈瑜;
陈晖;
成世明;
邓若清;
胡洁;
黄勤;
姜小华;
蒋国川;
解立君;
李德文;
李巧;
李文庆;
李忠勤;
刘勇;
柳劲松;
三郎俄木;
唐甜芸;
王斌;
王代见;
谢新;
杨健;
曾献;
张杰;
张小霞;
张渝; | 胡洁;
黄勤;
姜小华;
蒋国川;
解立君;
李德文;
李巧;
李文庆;
李忠勤;
刘勇;
柳劲松;
三郎俄木;
唐甜芸;
王斌;
王代见;
谢新;
杨健;
曾献;
张杰;
张小霞;
张渝;
陈赞扬;
敖忠智;
陈瑜;
陈晖;
成世明;
邓若清; | 2016-03-30 |
高级管理人员备案 | / | / | 2016-03-30 |
出资比例变更 | 唐甜芸,8.7%;
李文庆,1%; | 唐甜芸,9.6%;
李文庆,0%; | 2016-03-30 |
出资方式变更 | 唐甜芸,货币;
李文庆,货币; | 唐甜芸;
李文庆; | 2016-03-30 |
出资额变更 | 2080 | 唐甜芸;
李文庆; | 2016-03-30 |
章程修正案备案 | / | / | 2016-03-30 |
投资人变更 | 敖忠智;
陈赞扬;
陈瑜;
陈晖;
成世明;
邓若清;
胡洁;
黄勤;
姜小华;
蒋国川;
解立君;
李德文;
李巧;
李文庆;
李忠勤;
刘勇;
柳劲松;
三郎俄木;
唐甜芸;
王斌;
王代见;
谢新;
杨健;
曾献;
张杰;
张小霞;
张渝; | 胡洁;
黄勤;
姜小华;
蒋国川;
解立君;
李德文;
李巧;
李文庆;
李忠勤;
刘勇;
柳劲松;
三郎俄木;
唐甜芸;
王斌;
王代见;
谢新;
杨健;
曾献;
张杰;
张小霞;
张渝;
陈赞扬;
敖忠智;
陈瑜;
陈晖;
成世明;
邓若清; | 2016-03-30 |
投资人(股权)变更 | 敖忠智;陈赞扬;陈瑜;陈晖;成世明;邓若清;胡洁;黄勤;姜小华;蒋国川;解立君;李德文;李巧;李文庆;李忠勤;刘勇;柳劲松;三郎俄木;唐甜芸;王斌;王代见;谢新;杨健;曾献;张杰;张小霞;张渝; | 胡洁;黄勤;姜小华;蒋国川;解立君;李德文;李巧;李文庆;李忠勤;刘勇;柳劲松;三郎俄木;唐甜芸;王斌;王代见;谢新;杨健;曾献;张杰;张小霞;张渝;陈赞扬;敖忠智;陈瑜;陈晖;成世明;邓若清; | 2016-03-30 |
出资额变更 | 2080 | 唐甜芸;李文庆; | 2016-03-30 |
出资方式变更 | 唐甜芸,货币;李文庆,货币; | 唐甜芸;李文庆; | 2016-03-30 |
出资比例变更 | 李文庆,1%;唐甜芸,8.7%; | 李文庆,0%;唐甜芸,9.6%; | 2016-03-30 |
投资人(股权)变更 | 敖忠智;陈赞扬;陈瑜;陈晖;成世明;邓若清;胡洁;黄勤;姜小华;蒋国川;解立君;李德文;李巧;李文庆;李忠勤;刘勇;柳劲松;三郎俄木;唐甜芸;王斌;王代见;谢新;杨健;曾献;张杰;张小霞;张渝; | 杨强;李文庆; | 2016-01-28 |
注册资本(金)变更 | 2080 | 1000 | 2016-01-28 |
联络员备案 | 李文庆,18980046068 | 张怡,15328888075 | 2016-01-28 |
高级管理人员备案 | 陈晖,监事 [新增] | / | 2016-01-28 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 敖忠智; [新增]
陈赞扬; [新增]
陈瑜; [新增]
陈晖; [新增]
成世明; [新增]
邓若清; [新增]
胡洁; [新增]
黄勤; [新增]
姜小华; [新增]
蒋国川; [新增]
解立君; [新增]
李德文; [新增]
李巧; [新增]
李文庆;
李忠勤; [新增]
刘勇; [新增]
柳劲松; [新增]
三郎俄木; [新增]
唐甜芸; [新增]
王斌; [新增]
王代见; [新增]
谢新; [新增]
杨健; [新增]
曾献; [新增]
张杰; [新增]
张小霞; [新增]
张渝; [新增] | 杨强; [退出]
李文庆; | 2016-01-28 |
联络员备案 | 李文庆,
***** | 张怡,
***** | 2016-01-28 |
换发证照 | / | / | 2016-01-28 |
注册资本变更 | 2080( + 108% ) | 1000 | 2016-01-28 |
投资人变更 | 敖忠智; [新增]
陈赞扬; [新增]
陈瑜; [新增]
陈晖; [新增]
成世明; [新增]
邓若清; [新增]
胡洁; [新增]
黄勤; [新增]
姜小华; [新增]
蒋国川; [新增]
解立君; [新增]
李德文; [新增]
李巧; [新增]
李文庆;
李忠勤; [新增]
刘勇; [新增]
柳劲松; [新增]
三郎俄木; [新增]
唐甜芸; [新增]
王斌; [新增]
王代见; [新增]
谢新; [新增]
杨健; [新增]
曾献; [新增]
张杰; [新增]
张小霞; [新增]
张渝; [新增] | 杨强; [退出]
李文庆; | 2016-01-28 |
章程备案 | 陈晖,监事 | / | 2016-01-28 |
换发证照 | / | / | 2014-09-22 |
注册资本(金)变更 | 1000 | 500 | 2014-01-09 |
实收资本变更 | 1000 | 0 | 2014-01-09 |
出资额变更 | 1000 | 杨强;李文庆; | 2014-01-09 |
出资方式变更 | 杨强,货币;李文庆,货币; | 杨强;李文庆; | 2014-01-09 |
出资方式变更 | 李文庆,货币;
杨强,货币; | 李文庆;
杨强; | 2014-01-09 |
出资额变更 | 1000 | 杨强;
李文庆; | 2014-01-09 |
章程修正案备案 | / | / | 2014-01-09 |
经营期限变更 | 3999-01-01 | 2014-01-24 | 2014-01-09 |
注册资本变更 | 1000( + 100% ) | 500 | 2014-01-09 |
出资比例变更 | 杨强,47.5%; | 杨强,95%; | 2014-01-09 |
经理备案 | 李文庆,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2013-11-20 |
高级管理人员备案 | 李文庆,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2013-11-20 |
章程备案 | 李文庆,监事杨强,监事 | 李文庆,监事 | 2013-11-20 |
章程备案 | 李文庆,监事
杨强,监事 | 李文庆,监事 | 2013-11-20 |
法定代表人变更 | 李文庆,中华人民共和国居民身份证,***** | 杨强,中华人民共和国居民身份证,***** | 2013-11-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李文庆,执行董事兼总经理 | / | 2013-11-20 |
经理备案 | 李文庆,执行董事兼总经理 | / | 2013-11-20 |