四川坤辰能源科技有限公司,办公室地址位于锦官城成都,成都高新区世纪城南路599号天府软件园D区6栋505号,我公司主要提供新能源技术开发;农业技术推广;网上贸易代理;矿产开采咨询服务;商务信息咨询;销售机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、建材及化工产品;机械设备、机电设备、建筑物空调设备安装服务。。
联系方式
- 公司地址:
- 成都高新区世纪城南路599号天府软件园D区6栋505号
- 经理:
- 龚龙军
- 邮政编码:
- 610000
- 地区编码:
- 510100
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 028-68161925 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 四川坤辰能源科技有限公司 |
简称: | 坤辰能源 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 新能源技术开发;农业技术推广;网上贸易代理;矿产开采咨询服务;商务信息咨询(不含投资咨询);销售机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、建材及化工产品(不含危险化学品);机械设备、机电设备、建筑物空调设备安装服务。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
营业执照号码: | 91510100331971979P |
发证机关: | 成都高新区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-12-01 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2015年03月20日 |
注册资本: | 1000 万元人民币 (万元) |
所属分类: | 能源公司 » 温江区能源公司 |
所属城市: | 成都企业网 » 温江区 » 温江区天府 |
顺企编码: | 43483010 |
四川坤辰能源科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
龚龙军 | 70% | 人民币700万元 |
熊慧 | 20% | 人民币200万元 |
苏传勇 | 10% | 人民币100万元 |
四川坤辰能源科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程修正案备案 | - | - | 2017-07-28 |
经营范围变更 | 新能源技术开发;农业技术推广;网上贸易代理;矿产开采咨询服务;商务信息咨询(不含投资咨询);销售机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、建材及化工产品(不含危险化学品);机械设备、机电设备、建筑物空调设备安装服务。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 新能源技术开发;农业技术推广;网上贸易代理;矿产开采咨询服务;商务信息咨询;销售机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、建材及化工产品(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2017-07-28 |
联络员备案 | 龚龙军, 181****4755 | - | 2017-06-20 |
联络员备案 | 雷林明, 181****5570 | - | 2017-06-11 |
联络员备案 | 雷林明, *** | - | 2015-12-01 |
联络员备案 | 雷林明, ***** | / | 2015-12-01 |
经理备案 | 雷林明,总经理 [新增] | / | 2015-12-01 |
经营范围变更 | 新能源技术开发;农业技术推广;网上贸易代理;矿产开采咨询服务;商务信息咨询;销售机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、建材及化工产品(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 新能源技术开发;农业技术推广;网上贸易代理;销售机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、建材及化工产品(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2015-12-01 |
章程修正案备案 | / | / | 2015-12-01 |
经理备案 | 雷林明,总经理 | / | 2015-12-01 |
联络员备案 | 雷林明,13699455971 | / | 2015-12-01 |
投资人(股权)变更 | 龚龙军;苏传勇;熊慧; | 龚龙军;苏传勇;雷林明; | 2015-05-19 |
出资比例变更 | 龚龙军,70%;苏传勇,10%; | 龚龙军,60%;苏传勇,5%; | 2015-05-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 龚龙军,执行董事 | / | 2015-05-19 |
经理备案 | 刘万贵,总经理 | / | 2015-05-19 |
经理备案 | 刘万贵,总经理 [新增] | / | 2015-05-19 |
高级管理人员备案 | 龚龙军,执行董事 [新增] | / | 2015-05-19 |
法定代表人变更 | 龚龙军 | 雷林明 | 2015-05-19 |
章程修正案备案 | / | / | 2015-05-19 |
出资比例变更 | 苏传勇,10%; 龚龙军,70%; | 苏传勇,5%; 龚龙军,60%; | 2015-05-19 |
投资人变更 | 龚龙军; 苏传勇; 熊慧; [新增] | 龚龙军; 苏传勇; 雷林明; [退出] | 2015-05-19 |
四川坤辰能源科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
雷林明 | 总经理 |
苏传勇 | 监事 |
龚龙军 | 执行董事 |
本页是 [四川坤辰能源科技有限公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。