盘锦市经济开发投资有限公司,办公室地址位于河蟹第一市(盘锦),盘锦市兴隆台区惠宾大街116号,我公司主要提供投资受政府委托负责我市县域产业集群基地银行贷款的承接、管理、使用和偿还;开展市域内企业、产业及项目的投资、咨询;进行城市基础设施、公用事业和基础产业的建设和运营;经营与管理市政府授权范围内的国有资产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
- 公司地址:
- 盘锦市兴隆台区惠宾大街116号
- 固定电话:
- 0427-2818207 未核实,仅供参考
- 经理:
- 王琦
- 电子邮件:
- pjcic@qq.com
- 邮政编码:
- 124000
- 地区编码:
- 211100
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0427-6912013 |
电子邮箱 | pjcic@qq.com |
电子邮箱 | pjszjt2016@163.com |
座机号码 | 0427-2818207 |
电子邮箱 | pj_xhl@126.com |
电子邮箱 | pjcic@126.com |
座机号码 | 0427-6510483 |
电子邮箱 | pj__Zpf@163.com |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 盘锦市经济开发投资有限公司 |
简称: | 经济开发投资 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资受政府委托负责我市县域产业集群基地银行贷款的承接、管理、使用和偿还;开展市域内企(事)业、产业及项目的投资、咨询;进行城市基础设施、公用事业和基础产业的建设和运营;经营与管理市政府授权范围内的国有资产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 |
营业执照号码: | 91211100680056760B |
发证机关: | 盘锦市市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-07-07 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2008年09月25日 |
注册资本: | 10000 万人民币 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 兴隆台区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 盘锦企业网 » 兴隆台区 » 兴隆台区兴隆 |
顺企编码: | 43493209 |
盘锦市经济开发投资有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
盘锦农丰实业集团有限公司 | 100% | 人民币10000万元 |
盘锦市经济开发投资有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾大街117号 | 盘锦市兴隆台区惠宾大街116号 | 2019-11-27 |
名称变更 | 盘锦恒源智慧农业科技有限公司 | 盘锦市经济开发投资有限公司 | 2019-10-16 |
高级管理人员备案 | 1孙优执行董事兼总经理;2王磊监事; | 1郑佳执行董事兼总经理;2李孟监事; | 2019-10-16 |
负责人变更 | 孙优 | 郑佳 | 2019-10-16 |
经营范围变更 | 农作物种子研发、种植、推广;粮食收购、加工、销售;食品质量检测认证、质检技术服务;现代农业园、振兴乡村工程设计施工;农业信息咨询、发布;农业项目投资及投资管理;经营与管理市政府授权范围内的国有资产。 | 投资受政府委托负责我市县域产业集群基地银行贷款的承接、管理、使用和偿还;开展市域内企(事)业、产业及项目的投资、咨询;进行城市基础设施、公用事业和基础产业的建设和运营;经营与管理市政府授权范围内的国有资产。 | 2019-10-16 |
投资人变更 | 1盘锦农丰实业集团有限公司; | 1盘锦市政建设有限责任公司; | 2019-10-16 |
高级管理人员备案 | 孙优执行董事兼总经理 [新增] 王磊监事 [新增] | 郑佳执行董事兼总经理 [退出] 李孟监事 [退出] | 2019-10-16 |
投资人变更 | 盘锦农丰实业集团有限公司; [新增] | 盘锦市政建设有限责任公司; [退出] | 2019-10-16 |
负责人变更 | 郑佳 | 王琦 | 2018-01-19 |
高级管理人员备案 | 1郑佳执行董事兼总经理;2李孟监事; | 1王琦董事长;2迟利明监事;3聂建伟监事;4肖红监事;5常威董事;6柏荣兵总经理;7杨秋红监事;8李君董事;9江美玉监事; | 2018-01-19 |
高级管理人员备案 | 郑佳执行董事兼总经理 [新增] 李孟监事 [新增] | 王琦董事长 [退出] 迟利明监事 [退出] 聂建伟监事 [退出] 肖红监事 [退出] 常威董事 [退出] 柏荣兵总经理 [退出] 杨秋红监事 [退出] 李君董事 [退出] 江美玉监事 [退出] | 2018-01-19 |
高级管理人员备案 | 1郑佳执行董事兼总经理;2李孟监事; | 1王琦董事长;2迟利明监事;3聂建伟监事;4肖红监事;5常威董事;6柏荣兵总经理;7杨秋红监事;8李君董事;9江美玉监事; | 2018-01-18 |
负责人变更 | 郑佳 | 王琦 | 2018-01-18 |
投资人变更 | 盘锦市政建设有限责任公司; [新增] | 盘锦市政府国有资产监督管理委员会; [退出] | 2017-02-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1盘锦市政建设有限责任公司; | 1盘锦市政府国有资产监督管理委员会; | 2017-02-21 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(国有独资) | 2017-02-21 |
投资人变更 | 1盘锦市政建设有限责任公司; | 1盘锦市政府国有资产监督管理委员会; | 2017-02-20 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(国有独资) | 2017-02-20 |
投资人信息变更 | 1盘锦市政府国有资产监督管理委员会; | 1盘锦市人民政府; | 2016-09-14 |
投资人变更 | 1盘锦市政府国有资产监督管理委员会; | 1盘锦市人民政府; | 2016-09-14 |
投资人变更 | 盘锦市政府国有资产监督管理委员会; [新增] | 盘锦市人民政府; [退出] | 2016-09-14 |
投资人变更 | 1盘锦市政府国有资产监督管理委员会; | 1盘锦市人民政府; | 2016-09-13 |
高级管理人员备案 | 李君董事 杨秋红监事 江美玉监事 迟利明监事 王琦董事长 常威董事 柏荣兵总经理 肖红监事 聂建伟监事 | - | 2012-06-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王琦 | 郭克敏 | 2012-06-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1李君董事;2杨秋红监事;3江美玉监事;4迟利明监事;5王琦董事长;6常威董事;7柏荣兵总经理;8肖红监事;9聂建伟监事; | 2012-06-29 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1杨秋红监事;2江美玉监事;3王琦董事;4常威董事;5郭克敏董事长兼总经理;6迟利明监事;7肖红监事;8聂建伟监事;9王文刚董事; | 1杨山林监事;2李军监事;3董志刚监事;4常威监事;5王宝成董事;6王占杰监事;7王尚君董事长;8刘军利董事;9袁朝晖董事; | 2009-07-14 |
负责人变更 | 郭克敏 | 王尚君 | 2009-07-14 |
高级管理人员备案 | 杨秋红监事 [新增] 江美玉监事 [新增] 王琦董事 [新增] 常威董事 郭克敏董事长兼总经理 [新增] 迟利明监事 [新增] 肖红监事 [新增] 聂建伟监事 [新增] 王文刚董事 [新增] | 杨山林监事 [退出] 李军监事 [退出] 董志刚监事 [退出] 常威监事 王宝成董事 [退出] 王占杰监事 [退出] 王尚君董事长 [退出] 刘军利董事 [退出] 袁朝晖董事 [退出] | 2009-07-14 |
盘锦市经济开发投资有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
迟利明 | 监事 |
聂建伟 | 监事 |
王琦 | 董事长 |
肖红 | 监事 |
常威 | 董事 |
柏荣兵 | 总经理 |
杨秋红 | 监事 |
李君 | 董事 |
江美玉 | 监事 |
本页是 [盘锦市经济开发投资有限公司] 在顺企网盘锦黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关咨询、投资、加盟公司