海城市益源矿业投资服务有限公司,办公室地址位于东北地区Zui大的钢铁工业城市鞍山,海城市光明路36号,我公司主要提供矿业权咨询、服务及投资管理;矿产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
- 公司地址:
- 海城市光明路36号 -
- 经理:
- 雷柏林
- 经理手机:
- 130****9855 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 210381009145741@lnpost.cn
- 邮政编码:
- 114000
- 地区编码:
- 210381
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | 210381009145741@lnpost.cn |
手机号码 | 158****4577 |
手机号码 | 130****9855 |
手机号码 | 134****2459 |
相关产品
工商信息和基本资料
海城市益源矿业投资服务有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
海城市国有资产监督管理委员会 | 100% | 人民币500万元 |
海城市益源矿业投资服务有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
财务负责人 | 徐冰 | - | 2017-09-18 |
期限变更 | 2026-12-04 | 2016-12-04 | 2017-09-18 |
联络员备案 | 王伟 | - | 2016-07-29 |
负责人变更 | 雷柏林 | 周晓皙 | 2016-07-29 |
高级管理人员备案 | 雷柏林董事长 [新增] 范跃东董事 [新增] 姚崇江监事 [新增] 王伟监事 [新增] 马岩监事 [新增] 徐鹏董事 [新增] 王长峰监事会主席 [新增] 孔维新监事 [新增] | 吴红专监事 [退出] 李国山董事 [退出] 于萍监事 [退出] 周晓皙董事长 [退出] 范思余董事 [退出] 崔振富董事 [退出] 王伯庸董事兼总经理 [退出] 刘为平监事 [退出] 徐冰监事 [退出] 梁建平监事 [退出] | 2016-07-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1雷柏林董事长;2范跃东董事;3姚崇江监事;4王伟监事;5马岩监事;6徐鹏董事;7王长峰监事会主席;8孔维新监事; | 1吴红专监事;2李国山董事;3于萍监事;4周晓皙董事长;5范思余董事;6崔振富董事;7王伯庸董事兼总经理;8刘为平监事;9徐冰监事;10梁建平监事; | 2016-07-29 |
海城市益源矿业投资服务有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
雷柏林 | 董事长 |
范跃东 | 董事 |
姚崇江 | 监事 |
王伟 | 监事 |
马岩 | 监事 |
王长峰 | 监事会主席 |
孔维新 | 监事 |
徐鹏 | 董事 |
本页是 [海城市益源矿业投资服务有限公司] 在顺企网鞍山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。