沈阳大北农饲料有限责任公司,办公室地址位于东北第一大城市,一朝发祥地,两代帝王都的沈阳,新民市兴隆镇社区,我公司主要提供:配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
- 公司地址:
- 新民市兴隆镇社区 -
- 固定电话:
- 024-87715121 未核实,仅供参考
- 经理:
- 莫青山
- 电子邮件:
- syjqzc@163.com
- 邮政编码:
- 110000
- 地区编码:
- 210181
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
沈阳大北农饲料有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
莫青山 | 60% | 人民币300万元 |
孙业升 | 40% | 人民币200万元 |
沈阳大北农饲料有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 饲料加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产及销售 | 2019-04-25 |
期限变更 | - | 2019-05-24 | 2019-04-25 |
高级管理人员备案 | 刘岩执行董事兼经理 [新增] 孙业升监事 | 周英奎执行董事兼经理 [退出] 孙业升监事 | 2018-10-30 |
负责人变更 | 刘岩 | 周英奎 | 2018-10-30 |
联络员备案 | 张弛 | - | 2017-11-30 |
财务负责人 | 王绍河 | - | 2017-11-30 |
高级管理人员备案 | 周英奎执行董事兼经理 [新增] 孙业升监事 | 莫青山执行董事 [退出] 孙业升监事 | 2017-11-30 |
负责人变更 | 周英奎 | 莫青山 | 2017-11-30 |
联络员备案 | 张弛 | - | 2016-05-11 |
经营范围变更 | 许可项目:配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产及销售 | 饲料、饲料添加剂制造;兽药零售;畜禽养殖、销售(限分支机构另地经营) | 2011-06-01 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2019-05-24 | 2009-05-24 | 2009-05-13 |
经营范围变更 | 饲料、饲料添加剂制造;兽药零售;畜禽养殖、销售(限分支机构另地经营) | 饲料、饲料添加剂制造;兽药零售。 | 2008-10-07 |
注册资本变更 | 500( + 900% ) | 50 | 2008-05-26 |
实收资本变更 | 500( + 900% ) | 50 | 2008-05-26 |
负责人变更 | 莫青山 | 梁育 | 2008-05-26 |
高级管理人员备案 | 莫青山执行董事 [新增] 孙业升监事 [新增] | 梁育执行董事 [退出] 韩家然监事 [退出] | 2008-05-26 |
投资人变更 | 莫青山; [新增] 孙业升; [新增] | 梁育; [退出] 韩家然; [退出] | 2008-05-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1莫青山;2孙业升; | 1梁育;2韩家然; | 2008-05-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1莫青山执行董事;2孙业升监事; | 1梁育执行董事;2韩家然监事; | 2008-05-26 |
实收资本变更 | 500 | 50 | 2008-05-26 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500 | 50 | 2008-05-26 |
实收资本变更 | 50 | 2004-12-20 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1梁育;2韩家然; | 1梁育;2韩家然; | 2004-12-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1梁育执行董事;2韩家然监事; | 1梁育; | 2004-12-20 |
高级管理人员备案 | 梁育执行董事 [新增] 韩家然监事 [新增] | 梁育 [退出] | 2004-12-20 |
经营范围变更 | 饲料、饲料添加剂制造;兽药零售。 | 饲料、饲料添加剂的制造,销售。 | 2004-12-20 |
投资人变更 | 梁育; 韩家然; | 梁育; 韩家然; | 2004-12-20 |
实收资本变更 | 50 | - | 2004-12-20 |
投资人变更 | 梁育; [新增] 韩家然; [新增] | - | 2000-08-02 |
地址变更 | 新民市兴隆镇社区 | 新民市兴隆镇本街 | 2000-08-02 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1梁育;2韩家然; | 2000-08-02 |
沈阳大北农饲料有限责任公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
莫青山 | 执行董事 |
孙业升 | 监事 |
沈阳大北农饲料有限责任公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
3050256 | AIDIER | 饲料种籽 | 31 | 商标续展完成 | 2001-12-25 | |
3050257 | XINBEI NONG | 饲料种籽 | 31 | 商标续展完成 | 2001-12-25 | |
3050257 | XINBEI NONG | 饲料种籽 | 31 | 商标续展完成 | 2001-12-25 | |
3050256 | AIDIER | 饲料种籽 | 31 | 商标续展完成 | 2001-12-25 |
沈阳大北农饲料有限责任公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
沈阳大北农饲料有限责任公司新民分公司 | 2008-10-14 00:00:00.000 | |
沈阳大北农饲料有限责任公司门市部 | 2000-08-02 00:00:00.000 |
本页是 [沈阳大北农饲料有限责任公司] 在顺企网沈阳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。