变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人变更 | 董桂金 | 赵启超 | 2014-03-24 |
负责人变更 | e1f30af7-0144-1000-e000-57780affffb0 | 赵启超 | 2014-03-24 |
高级管理人员备案 | 董桂金董事长 [新增]
舒勇副董事长
杨永副董事长
舒彪董事
杨兵监事
马桂友监事
侯淑芬董事
李履定监事
舒经娜经理 [新增] | 舒彪董事
舒勇副董事长
杨永副董事长
杨兵监事
马桂友监事
侯淑芬董事
李履定监事
赵启超董事长兼总经理 [退出] | 2014-03-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1董桂金董事长;2舒勇副董事长;3杨永副董事长;4舒彪董事;5杨兵监事;6马桂友监事;7侯淑芬董事;8李履定监事;9舒经娜经理; | 1舒彪董事;2舒勇副董事长;3杨永副董事长;4杨兵监事;5马桂友监事;6侯淑芬董事;7李履定监事;8赵启超董事长兼总经理; | 2014-03-24 |
高级管理人员备案 | 1董桂金董事长;2舒勇副董事长;3杨永副董事长;4舒彪董事;5杨兵监事;6马桂友监事;7侯淑芬董事;8李履定监事;9舒经娜经理; | 1舒彪董事;2舒勇副董事长;3杨永副董事长;4杨兵监事;5马桂友监事;6侯淑芬董事;7李履定监事;8赵启超董事长兼总经理; | 2014-03-23 |
负责人变更 | 董桂金 | 赵启超 | 2014-03-23 |
经营范围变更 | 68cb8494-0142-1000-e002-c64f0affffb0 | 房地产开发;酒店经营管理(不含餐饮服务)。 | 2013-11-28 |
名称变更 | 沈阳展业置地有限公司 | 沈阳日神置业有限公司 | 2013-11-28 |
名称变更 | 68cb8494-0142-1000-e002-c64f0affffb0 | 沈阳日神置业有限公司 | 2013-11-28 |
经营范围变更 | 许可经营项目:无。一般经营项目:房地产开发;酒店经营管理(不含餐饮服务)。 | 房地产开发;酒店经营管理(不含餐饮服务)。 | 2013-11-28 |
投资人信息变更 | 1辽宁物流有限公司;2深圳市日神实业集团有限公司;3沈阳亚欧工贸集团有限公司; | 1辽宁物流有限公司;2深圳市日神实业集团有限公司;3沈阳商业城(集团)有限公司; | 2013-10-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1沈阳亚欧工贸集团有限公司;2深圳市日神实业集团有限公司;3辽宁物流有限公司; | 1沈阳商业城(集团)有限公司;2深圳市日神实业集团有限公司;3辽宁物流有限公司; | 2013-10-12 |
投资人变更 | 沈阳亚欧工贸集团有限公司; [新增]
深圳市日神实业集团有限公司;
辽宁物流有限公司; | 沈阳商业城(集团)有限公司; [退出]
深圳市日神实业集团有限公司;
辽宁物流有限公司; | 2013-10-12 |
名称变更 | 46358569-013e-1000-e009-2aa00affffab | 沈阳亚新置地有限公司 | 2013-05-14 |
名称变更 | 沈阳日神置业有限公司 | 沈阳亚新置地有限公司 | 2013-05-14 |
名称变更 | 沈阳亚新置地有限公司 | 沈阳日神置业有限公司 | 2013-05-02 |
名称变更 | 44379801-013e-1000-e002-49470affffab | 沈阳日神置业有限公司 | 2013-05-02 |
投资人信息变更 | 1辽宁物流有限公司;2深圳市日神实业集团有限公司;3沈阳商业城(集团)有限公司; | 1辽宁物流有限公司;2深圳市日神实业集团有限公司;3沈阳资信融资担保股份有限公司; | 2012-07-05 |
投资人变更 | 1沈阳商业城(集团)有限公司;2深圳市日神实业集团有限公司;3辽宁物流有限公司; | 1沈阳资信融资担保股份有限公司;2深圳市日神实业集团有限公司;3辽宁物流有限公司; | 2012-07-05 |
投资人变更 | 沈阳商业城(集团)有限公司; [新增]
深圳市日神实业集团有限公司;
辽宁物流有限公司; | 沈阳资信融资担保股份有限公司; [退出]
深圳市日神实业集团有限公司;
辽宁物流有限公司; | 2012-07-05 |
投资人变更 | 1沈阳资信融资担保股份有限公司;2深圳市日神实业集团有限公司;3辽宁物流有限公司; | 1巴林右旗欧亚投资发展有限公司;2深圳市日神实业集团有限公司;3辽宁物流有限公司; | 2012-02-29 |
投资人信息变更 | 1辽宁物流有限公司;2深圳市日神实业集团有限公司;3沈阳资信融资担保股份有限公司; | 1巴林右旗欧亚投资发展有限公司;2辽宁物流有限公司;3深圳市日神实业集团有限公司; | 2012-02-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1舒勇副董事长;2杨永副董事长;3舒彪董事;4杨兵监事;5马桂友监事;6李履定监事;7侯淑芬董事;8赵启超董事长兼总经理; | 1舒勇副董事长;2杨永副董事长;3舒彪董事;4杨兵监事;5马桂友监事;6李履定监事;7侯淑芬董事;8赵启超董事长; | 2012-02-29 |
投资人变更 | 沈阳资信融资担保股份有限公司; [新增]
深圳市日神实业集团有限公司;
辽宁物流有限公司; | 巴林右旗欧亚投资发展有限公司; [退出]
深圳市日神实业集团有限公司;
辽宁物流有限公司; | 2012-02-29 |
高级管理人员备案 | 舒勇副董事长
杨永副董事长
舒彪董事
杨兵监事
马桂友监事
李履定监事
侯淑芬董事
赵启超董事长兼总经理 | 舒勇副董事长
杨永副董事长
舒彪董事
杨兵监事
马桂友监事
李履定监事
侯淑芬董事
赵启超董事长 | 2012-02-29 |
实收资本变更 | 24500( + 43.23297% ) | 17105 | 2010-10-22 |
投资人变更 | 巴林右旗欧亚投资发展有限公司;
深圳市日神实业集团有限公司;
辽宁物流有限公司; | 巴林右旗欧亚投资发展有限公司;
深圳市日神实业集团有限公司;
辽宁物流有限公司; | 2010-10-22 |
实收资本变更 | 24500( + 43.23297% ) | 17105 | 2010-10-22 |
实收资本变更 | 24500 | 17105 | 2010-10-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1巴林右旗欧亚投资发展有限公司;2深圳市日神实业集团有限公司;3辽宁物流有限公司; | 1巴林右旗欧亚投资发展有限公司;2深圳市日神实业集团有限公司;3辽宁物流有限公司; | 2010-10-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1巴林右旗欧亚投资发展有限公司;2深圳市日神实业集团有限公司;3辽宁物流有限公司; | 1巴林右旗欧亚投资发展有限公司;2深圳市日神实业集团有限公司;3辽宁物流有限公司; | 2010-09-25 |
实收资本变更 | 17105 | 10000 | 2010-09-25 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 24500 | 10000 | 2010-09-25 |
注册资本变更 | 6dc669d4-de53-4bbe-bbe8-c1903ba444b6 | 10000 | 2010-09-25 |
注册资本变更 | 24500( + 145% ) | 10000 | 2010-09-25 |
实收资本变更 | 17105( + 715% ) | 10000 | 2010-09-25 |
注册资本变更 | 24500( + 145% ) | 10000 | 2010-09-25 |
实收资本变更 | 17105( + 715% ) | 10000 | 2010-09-25 |
投资人变更 | 巴林右旗欧亚投资发展有限公司;
深圳市日神实业集团有限公司;
辽宁物流有限公司; | 巴林右旗欧亚投资发展有限公司;
深圳市日神实业集团有限公司;
辽宁物流有限公司; | 2010-09-25 |
经营范围变更 | a88e8de7-f017-46d5-84cc-62b9ce2a362b | 房地产开发;酒店经营管理。 | 2009-07-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1舒勇副董事长;2杨永副董事长;3舒彪董事;4杨兵监事;5马桂友监事;6赵启超董事长;7李履定监事;8侯淑芬董事; | 1舒勇副董事长;2杨永副董事长;3舒彪董事;4杨兵监事;5马桂友监事;6赵启超董事长;7张安立监事; | 2009-07-30 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2019-09-02 | 2009-09-02 | 2009-07-30 |
期限变更 | a88e8de7-f017-46d5-84cc-62b9ce2a362b | 2009-09-02 | 2009-07-30 |
经营范围变更 | 房地产开发;酒店经营管理(不含餐饮服务)。 | 房地产开发;酒店经营管理。 | 2009-07-30 |
高级管理人员备案 | 舒勇副董事长
杨永副董事长
舒彪董事
杨兵监事
马桂友监事
赵启超董事长
李履定监事 [新增]
侯淑芬董事 [新增] | 舒勇副董事长
杨永副董事长
舒彪董事
杨兵监事
马桂友监事
赵启超董事长
张安立监事 [退出] | 2009-07-30 |
高级管理人员备案 | 1马桂友监事;2舒彪董事;3舒勇副董事长;4杨兵监事;5杨永副董事长;6张安立监事;7赵启超董事长;8赵启超其他人员; | 1马桂友监事;2马立明董事;3舒彪董事;4舒勇董事;5杨兵监事;6杨永董事长;7张安立董事;8赵启超其他人员;9朱宇清监事; | 2005-07-18 |
投资人变更 | 巴林右旗欧亚投资发展有限公司;
深圳市日神实业集团有限公司;
辽宁物流有限公司; | 巴林右旗欧亚投资发展有限公司;
深圳市日神实业集团有限公司;
辽宁物流有限公司; | 2005-07-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1舒勇副董事长;2杨永副董事长;3舒彪董事;4杨兵监事;5马桂友监事;6赵启超董事长;7张安立监事; | 1赵启超;2舒勇董事;3杨永董事长;4张安立董事;5马立明董事;6舒彪董事;7杨兵监事;8朱宇清监事;9马桂友监事; | 2005-07-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1巴林右旗欧亚投资发展有限公司;2深圳市日神实业集团有限公司;3辽宁物流有限公司; | 1巴林右旗欧亚投资发展有限公司;2深圳市日神实业集团有限公司;3辽宁物流有限公司; | 2005-07-18 |
高级管理人员备案 | 舒勇副董事长
杨永副董事长
舒彪董事
杨兵监事
马桂友监事
赵启超董事长 [新增]
张安立监事 | 赵启超 [退出]
舒勇董事
杨永董事长
张安立董事
马立明董事 [退出]
舒彪董事
杨兵监事
朱宇清监事 [退出]
马桂友监事 | 2005-07-18 |
投资人变更 | 巴林右旗欧亚投资发展有限公司;
深圳市日神实业集团有限公司;
辽宁物流有限公司; | 巴林右旗欧亚投资发展有限公司;
深圳市日神实业集团有限公司;
辽宁物流有限公司; | 2005-07-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1巴林右旗欧亚投资发展有限公司;2深圳市日神实业集团有限公司;3辽宁物流有限公司; | 1巴林右旗欧亚投资发展有限公司;2深圳市日神实业集团有限公司;3辽宁物流有限公司; | 2005-07-08 |
实收资本变更 | 10000 | 1000 | 2005-06-30 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10000 | 1000 | 2005-06-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1巴林右旗欧亚投资发展有限公司;2深圳市日神实业集团有限公司;3辽宁物流有限公司; | 1巴林右旗欧亚投资发展有限公司;2深圳市日神实业集团有限公司;3辽宁物流有限公司; | 2005-06-30 |
经营范围变更 | 房地产开发;酒店经营管理。 | 房地产开发 | 2005-06-30 |
注册资本变更 | d353f8e0-2af3-417e-aaca-84810125ae0d | 1000 | 2005-06-30 |
经营范围变更 | d353f8e0-2af3-417e-aaca-84810125ae0d | 房地产开发 | 2005-06-30 |
实收资本变更 | 10000( + 900% ) | 1000 | 2005-06-30 |
注册资本变更 | 10000( + 900% ) | 1000 | 2005-06-30 |
投资人变更 | 巴林右旗欧亚投资发展有限公司;
深圳市日神实业集团有限公司;
辽宁物流有限公司; | 巴林右旗欧亚投资发展有限公司;
深圳市日神实业集团有限公司;
辽宁物流有限公司; | 2005-06-30 |
注册资本变更 | 10000( + 900% ) | 1000 | 2005-06-30 |
实收资本变更 | 10000( + 900% ) | 1000 | 2005-06-30 |
投资人变更 | 1巴林右旗欧亚投资发展有限公司;2深圳市日神实业集团有限公司;3辽宁物流有限公司; | 1深圳市日神投资发展有限公司;2辽宁宏基工贸有限公司;3舒勇; | 2004-12-30 |
高级管理人员备案 | 1赵启超;2杨兵监事;3朱宇清监事;4马桂友监事;5舒勇董事;6杨永董事长;7张安立董事;8马立明董事;9舒彪董事; | 1舒勇董事;2杨永董事长;3张安立董事;4马立明董事;5舒彪董事;6杨兵监事;7朱宇清监事;8马桂友监事; | 2004-12-30 |
投资人信息变更 | 1巴林右旗欧亚投资发展有限公司;2辽宁物流有限公司;3深圳市日神实业集团有限公司; | 1辽宁宏基工贸有限公司;2深圳市日神投资发展有限公司;3舒勇; | 2004-12-30 |
负责人变更 | 0b708f84-c082-433a-9f0f-1db251ba123c | 杨永 | 2004-12-30 |
地址变更 | 0b708f84-c082-433a-9f0f-1db251ba123c | 沈阳市和平区皇寺路39号 | 2004-12-30 |
高级管理人员备案 | 赵启超 [新增]
杨兵监事
朱宇清监事
马桂友监事
舒勇董事
杨永董事长
张安立董事
马立明董事
舒彪董事 | 舒勇董事
杨永董事长
张安立董事
马立明董事
舒彪董事
杨兵监事
朱宇清监事
马桂友监事 | 2004-12-30 |
投资人变更 | 巴林右旗欧亚投资发展有限公司; [新增]
深圳市日神实业集团有限公司; [名称变更]
辽宁物流有限公司; [新增] | 深圳市日神投资发展有限公司;
辽宁宏基工贸有限公司; [退出]
舒勇; [退出] | 2004-12-30 |
地址变更 | 沈阳市大东区小什字街70号 | 沈阳市和平区皇寺路39号 | 2004-12-30 |
负责人变更 | 赵启超 | 杨永 | 2004-12-30 |
负责人变更 | f9526055-b376-430f-8d59-d3d24f324c0c | 舒勇 | 2004-03-11 |
名称变更 | f9526055-b376-430f-8d59-d3d24f324c0c | 沈阳欧亚房地产开发有限公司 | 2004-03-11 |
名称变更 | 沈阳日神置业有限公司 | 沈阳欧亚房地产开发有限公司 | 2004-03-11 |
投资人信息变更 | 1辽宁宏基工贸有限公司;2深圳市日神投资发展有限公司;3舒勇; | 1辽宁宏基工贸有限公司;2舒勇; | 2004-03-11 |
投资人变更 | 1深圳市日神投资发展有限公司;2辽宁宏基工贸有限公司;3舒勇; | 1舒勇;2辽宁宏基工贸有限公司; | 2004-03-11 |
实收资本变更 | 1000 | - | 2004-03-11 |
投资人变更 | 深圳市日神投资发展有限公司; [新增]
辽宁宏基工贸有限公司;
舒勇; | 舒勇;
辽宁宏基工贸有限公司; | 2004-03-11 |
高级管理人员备案 | 舒勇董事
杨永董事长 [新增]
张安立董事 [新增]
马立明董事 [新增]
舒彪董事 [新增]
杨兵监事 [新增]
朱宇清监事 [新增]
马桂友监事 [新增] | 舒勇执行董事 | 2004-03-11 |
负责人变更 | 杨永 | 舒勇 | 2004-03-11 |
实收资本变更 | 1000 | - | 2004-03-11 |
实收资本变更 | 1000 | | 2004-03-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1舒勇董事;2杨永董事长;3张安立董事;4马立明董事;5舒彪董事;6杨兵监事;7朱宇清监事;8马桂友监事; | 1舒勇执行董事; | 2004-03-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1舒勇;2辽宁宏基工贸有限公司; | | 2001-04-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1舒勇执行董事; | 1舒勇; | 2001-04-06 |
投资人变更 | 1舒勇;2辽宁宏基工贸有限公司; | - | 2001-04-06 |
投资人信息变更 | 1辽宁宏基工贸有限公司;2舒勇; | b5e148be-8367-47e0-904e-561ebb55b2ad | 2001-04-06 |
高级管理人员备案 | *****4 | *****3 | 2001-04-06 |
地址变更 | a8dab06b-6f5d-4d66-bdfd-6021c73ed024 | 沈阳市大东区东顺城路11号 | 2001-04-06 |
地址变更 | 沈阳市和平区皇寺路39号 | 沈阳市大东区东顺城路11号 | 2001-04-06 |
高级管理人员备案 | 舒勇执行董事 [新增] | 舒勇 [退出] | 2001-04-06 |
投资人变更 | 舒勇; [新增]
辽宁宏基工贸有限公司; [新增] | - | 2001-04-06 |