变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 1江诗银监事;2王勇执行董事; | 1王勇经理;2王勇董事长;3谢骥董事;4郭世清董事;5江诗银监事; | 2022-07-28 |
经营范围变更 | 许可项目:房地产开发经营,黄金及其制品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:货物进出口;进出口代理;住房租赁;非居住房地产租赁;停车场服务;房地产经纪;化妆品批发;化妆品零售;针纺织品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;皮革制品销售;金银制品销售;珠宝首饰批发;家用电器销售;电子产品销售;五金产品零售;五金产品批发;家具销售;建筑装饰材料销售;日用百货销售;日用品销售;日用品批发;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);国内贸易代理;会议及展览服务;眼镜销售(不含隐形眼镜);珠宝首饰零售;酒店管理;组织文化艺术交流活动;体验式拓展活动及策划;物业管理;广告设计、代理;广告制作;广告发布;票务代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可经营项目:无 一般经营项目:普通房地产开发、商品房销售;自有产权房屋出租;酒店管理咨询;日用百货、日用杂品、钟表、珠宝(不含裸钻及毛钻)、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、皮革制品、金银饰品、通讯产品、五金家电、家具、建筑装饰材料零售、批发及进出口;验光及配镜;停车场服务;会务服务;文化艺术交流活动策划;牌匾安装。。 | 2022-07-28 |
期限备案 | - | 2042-08-05 | 2022-07-28 |
高级管理人员备案 | 江诗银监事
王勇执行董事 | 王勇经理
王勇董事长
谢骥董事 [退出]
郭世清董事 [退出]
江诗银监事 | 2022-07-28 |
负责人变更 | 王勇 | 王磊 | 2020-09-09 |
高级管理人员备案 | 1王勇经理;2王勇董事长;3谢骥董事;4郭世清董事;5江诗银监事; | 1王磊总经理;2肖汉华董事;3王洋董事;4黄万丽龙监事;5张大为董事长; | 2020-09-09 |
投资人变更 | 1景好投资有限公司; | 1华润万家(香港)有限公司; | 2020-09-09 |
高级管理人员备案 | 王勇经理 [新增]
王勇董事长 [新增]
谢骥董事 [新增]
郭世清董事 [新增]
江诗银监事 [新增] | 王磊总经理 [退出]
肖汉华董事 [退出]
王洋董事 [退出]
黄万丽龙监事 [退出]
张大为董事长 [退出] | 2020-09-09 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 2020-09-09 |
投资人变更 | 景好投资有限公司; [新增] | 华润万家(香港)有限公司; [退出] | 2020-09-09 |
高级管理人员备案 | 1王磊总经理;2肖汉华董事;3王洋董事;4黄万丽龙监事;5张大为董事长; | 1王坚强董事长;2肖汉华董事;3王洋董事;4王坚强总经理;5朱永红监事; | 2018-12-14 |
负责人变更 | 王磊 | 王坚强 | 2018-12-14 |
高级管理人员备案 | 王磊总经理 [新增]
肖汉华董事
王洋董事
黄万丽龙监事 [新增]
张大为董事长 [新增] | 王坚强董事长 [退出]
肖汉华董事
王洋董事
王坚强总经理 [退出]
朱永红监事 [退出] | 2018-12-14 |
地址变更 | 辽宁省沈阳市和平区青年大街286号(9层) | 沈阳市和平区长白西二街46-1号(7门) | 2017-04-14 |
地址变更 | 辽宁省沈阳市和平区青年大街286号(9层) | 沈阳市和平区长白西二街46-1号(7门) | 2017-04-13 |
高级管理人员备案 | 1肖汉华董事;2王洋董事;3朱永红监事;4王坚强总经理;5王坚强董事长; | 1周迅董事;2田晓光董事;3郑子敬监事;4肖汉华董事长兼总经理; | 2017-02-08 |
负责人变更 | 王坚强 | 肖汉华 | 2017-02-08 |
联络员备案 | 党红玉、李晓艳、李晓艳、李晓艳、李晓艳、李晓艳 | - | 2017-02-08 |
高级管理人员备案 | 肖汉华董事
王洋董事 [新增]
朱永红监事 [新增]
王坚强总经理 [新增]
王坚强董事长 [新增] | 郑子敬监事 [退出]
肖汉华董事长兼总经理
周迅董事 [退出]
田晓光董事 [退出] | 2017-02-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1肖汉华董事;2王洋董事;3朱永红监事;4王坚强总经理;5王坚强董事长; | 1郑子敬监事;2肖汉华董事长兼总经理;3周迅董事;4田晓光董事; | 2017-02-08 |
负责人变更 | 王坚强 | 肖汉华 | 2017-02-07 |
高级管理人员备案 | 1肖汉华董事;2王洋董事;3朱永红监事;4王坚强总经理;5王坚强董事长; | 1郑子敬监事;2肖汉华董事长兼总经理;3周迅董事;4田晓光董事; | 2017-02-07 |
负责人变更 | 肖汉华 | 钟窍 | 2015-10-30 |
负责人变更 | 92b2818b-0150-1000-e001-e5710affffab | 钟窍 | 2015-10-30 |
高级管理人员备案 | 1周迅董事;2田晓光董事;3郑子敬监事;4肖汉华董事长兼总经理; | 1钟窍董事长;2廉东梅监事;3刘浩董事;4常勇; | 2015-10-30 |
高级管理人员备案 | 1田晓光董事;2肖汉华董事长兼总经理;3肖汉华董事长兼总经理;4郑子敬监事;5周迅董事; | 1常勇执行董事;2廉东梅监事;3刘浩董事;4钟窍董事长;5钟窍董事长; | 2015-10-30 |
高级管理人员备案 | 郑子敬监事 [新增]
肖汉华董事长兼总经理 [新增]
周迅董事 [新增]
田晓光董事 [新增] | 廉东梅监事 [退出]
刘浩董事 [退出]
常勇 [退出]
钟窍董事长 [退出] | 2015-10-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1郑子敬监事;2肖汉华董事长兼总经理;3周迅董事;4田晓光董事; | 1廉东梅监事;2刘浩董事;3常勇;4钟窍董事长; | 2015-10-30 |
负责人变更 | 肖汉华 | 钟窍 | 2015-10-29 |
高级管理人员备案 | 1郑子敬监事;2肖汉华董事长兼总经理;3周迅董事;4田晓光董事; | 1廉东梅监事;2刘浩董事;3常勇;4钟窍董事长; | 2015-10-29 |
经营范围变更 | 许可经营项目:无一般经营项目:普通房地产开发、商品房销售;自有产权房屋出租;酒店管理咨询;日用百货、日用杂品、钟表、珠宝(不含裸钻及毛钻)、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、皮革制品、金银饰品、通讯产品、五金家电、家具、建筑装饰材料零售、批发及进出口;验光及配镜;停车场服务;会务服务;文化艺术交流活动策划;牌匾安装。。 | 许可经营项目:无一般经营项目:普通房地产开发、商品房销售;自有产权房屋出租。 | 2013-12-16 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:无 一般经营项目:普通房地产开发、商品房销售;自有产权房屋出租;酒店管理咨询;日用百货、日用杂品、钟表、珠宝(不含裸钻及毛钻)、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、皮革制品、金银饰品、通讯产品、五金家电、家具、建筑装饰材料零售、批发及进出口;验光及配镜;停车场服务;会务服务;文化艺术交流活动策划;牌匾安装。。 | 许可经营项目:无 一般经营项目:普通房地产开发、商品房销售;自有产权房屋出租。 | 2013-12-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1华润万家(香港)有限公司; | 1华润万家(香港)有限公司; | 2013-02-01 |
实收资本变更 | 8600 | 6952.1802 | 2013-02-01 |
实收资本变更 | 8600( + 23.7022% ) | 6952.1802 | 2013-02-01 |
投资人变更 | 华润万家(香港)有限公司; | 华润万家(香港)有限公司; | 2013-02-01 |
投资人变更 | 华润万家(香港)有限公司; | 华润万家(香港)有限公司; | 2012-09-24 |
实收资本变更 | 6952.1802 | 0 | 2012-09-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1华润万家(香港)有限公司; | 1华润万家(香港)有限公司; | 2012-09-24 |