四川新名居物业管理有限公司,办公室地址位于锦官城成都,成都市金牛区人民北路二段118号1栋14楼1402号,我公司主要提供物业管理;安保服务;秩序维护;保洁服务;家政服务;园林绿化;机电设备维修、安装;钢结构制作、安装;劳务分包;会务接待;司机派遣。。
联系方式
- 公司地址:
- 成都市金牛区人民北路二段118号1栋14楼1402号
- 经理:
- 李建平
- 邮政编码:
- 610000
- 地区编码:
- 510100
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 137****7808 |
手机号码 | 139****1212 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 四川新名居物业管理有限公司 |
简称: | 新名居物业管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 物业管理;安保服务;秩序维护;保洁服务;家政服务;园林绿化;机电设备维修、安装;钢结构制作、安装;劳务分包;会务接待;司机派遣。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
营业执照号码: | 91510100MA61ULE25U |
发证机关: | 金牛区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-06-20 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年05月09日 |
注册资本: | 100 万元人民币 (万元) |
所属分类: | 物业管理公司 » 金牛区物业管理公司 |
所属城市: | 成都企业网 » 金牛区 » 金牛区人民北路 |
顺企编码: | 43762241 |
四川新名居物业管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
曾凡娇 | 99% | 人民币99.0万元 |
廖开翔 | 1% | 人民币1.0万元 |
四川新名居物业管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 曾凡伟 [新增] | 李鹏 [退出] | 2021-07-13 |
章程备案 | - | 无 | 2021-07-13 |
投资人变更 | 曾凡娇 出资 99( + 9800% )万人民币; 廖开翔 出资 1( - 98.48485% )万人民币; | 李鹏 出资 33万人民币; [退出] 曾凡娇 出资 1万人民币; 廖开翔 出资 66万人民币; | 2021-07-13 |
高级管理人员备案 | 曾凡娇 | 曾凡娇 | 2021-07-13 |
住所 | 成都市金牛区一品天下大街999号1幢2单元21层1号 | 成都市金牛区人民北路二段118号1栋14楼1402号 | 2020-03-13 |
章程备案 | - | 无 | 2020-03-13 |
投资人变更 | 物业管理;保洁服务;家政服务;园林绿化;机电设备维修、安装;钢结构制作、安装;劳务分包;会务接待;提供驾驶员劳务服务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动) | 物业管理;安保服务;秩序维护;保洁服务;家政服务;园林绿化;机电设备维修、安装;钢结构制作、安装;劳务分包;会务接待;司机派遣 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-08-02 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李鹏; [新增] 廖开翔; 曾凡娇; | 李建平; [退出] 廖开翔; 潘玉奇; [退出] 曾凡娇; | 2019-08-02 |
经营范围变更 | 物业管理;保洁服务;家政服务;园林绿化;机电设备维修、安装;钢结构制作、安装;劳务分包;会务接待;提供驾驶员劳务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。 | 物业管理;安保服务;秩序维护;保洁服务;家政服务;园林绿化;机电设备维修、安装;钢结构制作、安装;劳务分包;会务接待;司机派遣。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2019-08-02 |
高级管理人员备案 | 曾凡娇,执行董事兼总经理 李鹏,监事 [新增] | 曾凡娇,执行董事兼总经理 潘玉奇,监事 [退出] | 2019-08-02 |
投资人变更 | 李鹏; [新增] 廖开翔; 曾凡娇; | 李建平; [退出] 廖开翔; 潘玉奇; [退出] 曾凡娇; | 2019-08-02 |
章程备案 | - | - | 2019-08-02 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 潘玉奇,货币; | 潘玉奇; 李建平; [退出] | 2017-08-18 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 100 [新增] | 潘玉奇; [退出] 李建平; [退出] | 2017-08-18 |
出资方式变更 | 潘玉奇,货币; | 李建平; 潘玉奇; | 2017-08-18 |
出资额变更 | 100 | 潘玉奇; 李建平; | 2017-08-18 |
联络员备案 | 曾凡娇, *** | 向锋, *** | 2017-08-15 |
清算组备案 | / | / | 2017-08-15 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李建平; 廖开翔; [新增] 潘玉奇; 曾凡娇; [新增] | 李建平; 潘玉奇; 向峰; [退出] | 2017-08-15 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李建平,33%; 潘玉奇,33%; | 李建平,69%; 潘玉奇,16%; | 2017-08-15 |
高级管理人员备案 | / | / | 2017-08-15 |
投资人变更 | 李建平; 廖开翔; [新增] 潘玉奇; 曾凡娇; [新增] | 李建平; 潘玉奇; 向峰; [退出] | 2017-08-15 |
法定代表人变更 | 曾凡娇 | 李建平 | 2017-08-15 |
高级管理人员备案 | 李建平,执行董事 曾凡娇,执行董事兼总经理 [新增] | 李建平,执行董事 | 2017-08-15 |
联络员备案 | 曾凡娇, 189****7583 | 向锋, 135****5197 | 2017-08-15 |
章程备案 | - | - | 2017-08-15 |
财务负责人 | - | - | 2017-08-15 |
出资比例变更 | 李建平,33%; 潘玉奇,33%; | 李建平,69%; 潘玉奇,16%; | 2017-08-15 |
联络员备案 | 向锋, *** | - | 2017-05-27 |
其他事项备案 | 向锋,*** | / | 2017-05-27 |
联络员备案 | 向锋, 135****5197 | - | 2017-05-27 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 100 [新增] | 潘玉奇; [退出] 李建平; [退出] | 2016-11-24 |
出资额变更 | 100 | 潘玉奇; 李建平; | 2016-11-24 |
出资额变更 | 100 | 潘玉奇;李建平; | 2016-11-24 |
出资方式变更 | 潘玉奇,货币;李建平,货币; | 潘玉奇;李建平; | 2016-11-22 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 潘玉奇,货币; 李建平,货币; | 潘玉奇; 李建平; | 2016-11-22 |
出资方式变更 | 李建平,货币; 潘玉奇,货币; | 李建平; 潘玉奇; | 2016-11-22 |
高级管理人员备案 | / | / | 2016-11-16 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李建平; 潘玉奇; 向峰; [新增] | 李鹏; [退出] 廖开翔; [退出] 李建平; 潘玉奇; | 2016-11-16 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李建平,69%; 潘玉奇,16%; | 李建平,19%; 潘玉奇,19%; | 2016-11-16 |
投资人变更 | 李建平; 潘玉奇; 向峰; [新增] | 李鹏; [退出] 廖开翔; [退出] 李建平; 潘玉奇; | 2016-11-16 |
章程备案 | / | / | 2016-11-16 |
出资比例变更 | 李建平,69%; 潘玉奇,16%; | 李建平,19%; 潘玉奇,19%; | 2016-11-16 |
出资比例变更 | 李建平,69%;潘玉奇,16%; | 李建平,19%;潘玉奇,19%; | 2016-11-16 |
投资人(股权)变更 | 李建平;潘玉奇;向峰; | 李鹏;廖开翔;李建平;潘玉奇; | 2016-11-16 |
补发证照 | / | / | 2016-06-20 |
四川新名居物业管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
廖开翔 | 监事 |
李建平 | 执行董事 |
潘玉奇 | 经理 |
本页是 [四川新名居物业管理有限公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。