大连三合教育咨询有限公司,办公室地址位于辽宁省副省级城市滨城大连,辽宁省大连市中山区上海路4号22FD4,我公司主要提供文化信息咨询;教育信息咨询;经济信息咨询;礼仪庆典服务;互联网信息服务;出国留学中介服务;人力资源招聘、推荐;人事代理;人力资源供求信息的收集、...经营广告业务;国内一般贸易*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 大连三合教育咨询有限公司 |
简称: | 三合教育咨询 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 文化信息咨询;教育信息咨询;经济信息咨询;礼仪庆典服务;互联网信息服务;出国留学中介服务;人力资源招聘、推荐;人事代理;人力资源供求信息的收集、...经营广告业务;国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 |
营业执照号码: | 91210200058078070J |
发证机关: | 大连市中山区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-11-24 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年01月17日 |
注册资本: | 1000 万人民币 (万元) |
所属分类: | 教育 » 中山区教育 |
所属城市: | 大连企业网 » 中山区 |
顺企编码: | 43788504 |
大连三合教育咨询有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李亮 | 99% | 人民币990.0万元 |
马楠 | 1% | 人民币10.0万元 |
大连三合教育咨询有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
期限变更 | - | 2023-01-16 | 2021-04-28 |
经营范围变更 | 文化信息咨询;教育信息咨询;经济信息咨询;礼仪庆典服务;互联网信息服务;出国留学中介服务;人力资源招聘、推荐;人事代理;人力资源供求信息的收集、整理、存储、发布和咨询服务;船舶管理;船舶代理;船员服务;经营广告业务;国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)*** | 文化信息咨询(不含许可经营项目);教育信息咨询(不含许可经营项目);经济信息咨询;礼仪服务;计算机技术咨询服务;国内货运代理(不含许可经营项目);国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)*** | 2015-11-24 |
经营范围变更 | 文化信息咨询;教育信息咨询;经济信息咨询;礼仪庆典服务;互联网信息服务;出国留学中介服务;人力资源招聘、推荐;人事代理;人力资源供求信息的收集、整理、存储、发布和咨询服务;船舶管理;船舶代理;船员服务;经营广告业务;国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)*** | 文化信息咨询(不含许可经营项目);教育信息咨询(不含许可经营项目);经济信息咨询;礼仪服务;计算机技术咨询服务;国内货运代理(不含许可经营项目);国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)*** | 2015-11-23 |
注册资本变更 | 1000( + 8233.33333% ) | 12 | 2015-05-08 |
登记机关变更 | 大连市工商行政管理局 | 大连市中山区市场监督管理局 | 2015-05-08 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1000 | 12 | 2015-05-08 |
注册资本变更 | 1000 | 12 | 2015-05-07 |
登记机关变更 | 大连市工商行政管理局 | 大连市中山区市场监督管理局 | 2015-05-07 |
登记机关变更 | 大连市中山区工商行政管理局 | 大连市工商行政管理局 | 2014-11-26 |
登记机关变更 | 大连市中山区工商行政管理局 | 大连市工商行政管理局 | 2014-11-25 |
投资人变更 | 1.李亮,2.杨东阳 | 1.李亮,2.孙涛,3.杨东阳 | 2014-03-10 |
投资人信息变更 | 1.李亮,2.杨东阳 | 1.李亮,2.孙涛,3.杨东阳 | 2014-03-10 |
高级管理人员备案 | 1.杨东阳 职务: 经理 法定代表人标志: 否,2.李亮 职务: 监事 法定代表人标志: 否,3.杨东阳 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是 | 1.李亮 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.孙涛 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,3.孙涛 职务: 经理 法定代表人标志: 否 | 2014-03-10 |
投资人变更 | 李亮, 杨东阳 | 李亮, 孙涛, 杨东阳 | 2014-03-10 |
高级管理人员备案 | 杨东阳职务:经理法定代表人标志:否, [新增] 李亮职务:监事法定代表人标志:否, 杨东阳职务:执行董事法定代表人标志:是 [新增] | 李亮职务:监事法定代表人标志:否, 孙涛职务:执行董事法定代表人标志:是, [退出] 孙涛职务:经理法定代表人标志:否 [退出] | 2014-03-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨东阳 | 孙涛 | 2014-03-10 |
投资人变更 | 1.李亮,2.杨东阳 | 1.李亮,2.孙涛,3.杨东阳 | 2014-03-09 |
高级管理人员备案 | 1.杨东阳 职务: 经理 法定代表人标志: 否,2.李亮 职务: 监事 法定代表人标志: 否,3.杨东阳 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是 | 1.李亮 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.孙涛 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,3.孙涛 职务: 经理 法定代表人标志: 否 | 2014-03-09 |
大连三合教育咨询有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
杨东阳 | 经理 |
李亮 | 监事 |
杨东阳 | 执行董事 |
本页是 [大连三合教育咨询有限公司] 在顺企网大连黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。