大连康福投资有限公司,办公室地址位于辽宁省副省级城市滨城大连,辽宁省庄河市城关街道世纪大街一段6号501室,我公司主要提供项目投资;投资咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
- 公司地址:
- 辽宁省庄河市城关街道世纪大街一段6号501室
- 经理:
- 高爱华
- 经理手机:
- 150****9882 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- wuni20130412@126.com
- 邮政编码:
- 116000
- 地区编码:
- 210283
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | wuni20130412@126.com |
手机号码 | 150****9882 |
手机号码 | 186****3937 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 大连康福投资有限公司 |
简称: | 康福投资 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 项目投资;投资咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 |
营业执照号码: | 91210283064418385G |
发证机关: | 庄河市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-06-15 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年04月12日 |
注册资本: | 1000 万人民币 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 庄河市咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 大连企业网 » 庄河市 » 庄河市城关 |
顺企编码: | 43804687 |
大连康福投资有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
高爱华 | 50% | 人民币500万元 |
庄蕾 | 50% | 人民币500万元 |
大连康福投资有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 高爱华执行董事 高爱华经理 庄蕾监事 [新增] | 高爱华执行董事兼总经理 刘宁监事 [退出] | 2022-08-16 |
投资人变更 | 高爱华; 庄蕾; [新增] | 高爱华; 刘宁; [退出] | 2022-08-16 |
投资人变更 | 高爱华; 刘宁; [新增] | 陈剑; [退出] 高爱华; | 2019-05-17 |
高级管理人员备案 | 高爱华执行董事兼总经理 刘宁监事 [新增] | 高爱华执行董事兼总经理 陈剑监事 [退出] | 2019-05-17 |
高级管理人员备案 | 高爱华执行董事兼总经理 陈剑监事 [新增] | 高爱华执行董事兼总经理 翟霄监事 [退出] | 2017-12-05 |
高级管理人员备案 | 高爱华执行董事兼总经理 陈剑监事 [新增] | 高爱华执行董事兼总经理 翟霄监事 [退出] | 2017-12-04 |
投资人变更 | 陈剑; [新增] 高爱华; | 翟霄; [退出] 高爱华; | 2017-12-04 |
联络员备案 | 高爱华 | 刘欣 | 2016-06-15 |
高级管理人员备案 | 高爱华执行董事兼总经理 [新增] 翟霄监事 | 吴妮执行董事兼总经理 [退出] 翟霄监事 | 2016-06-15 |
负责人变更 | 高爱华 | 吴妮 | 2016-06-15 |
投资人变更 | 翟霄; 高爱华; [新增] | 翟霄; 吴妮; [退出] | 2016-06-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1翟霄;2高爱华; | 1翟霄;2吴妮; | 2016-06-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1高爱华执行董事兼总经理;2翟霄监事; | 1吴妮执行董事兼总经理;2翟霄监事; | 2016-06-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1吴妮执行董事兼总经理;2翟霄监事; | 1姬长洲执行董事兼总经理;2翟霄监事; | 2015-11-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1翟霄;2吴妮; | 1翟霄;2姬长洲; | 2015-11-27 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 项目投资;投资咨询服务。 | 项目投资;投资咨询服务*** | 2015-11-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吴妮 | 姬长洲 | 2015-11-27 |
投资人变更 | 翟霄; 吴妮; [新增] | 翟霄; 姬长洲; [退出] | 2015-11-27 |
高级管理人员备案 | 吴妮执行董事兼总经理 [新增] 翟霄监事 | 姬长洲执行董事兼总经理 [退出] 翟霄监事 | 2015-11-27 |
负责人变更 | 姬长洲 | 贾喜懂 | 2015-07-14 |
高级管理人员备案 | 翟霄职务:监事法定代表人标志:否, [新增] 姬长洲职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是 [新增] | 邹杨职务:监事法定代表人标志:否, [退出] 贾喜懂职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是 [退出] | 2015-07-14 |
投资人变更 | 姬长洲, 翟霄 | 贾喜懂, 邹杨 | 2015-07-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.姬长洲,2.翟霄 | 1.贾喜懂,2.邹杨 | 2015-07-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.翟霄 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.姬长洲 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是 | 1.邹杨 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.贾喜懂 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是 | 2015-07-14 |
章程备案 | 2014-05-29 | 2014-05-28 | 2014-05-29 |
大连康福投资有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
高爱华 | 执行董事兼总经理 |
翟霄 | 监事 |
大连康福投资有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
大连平安石油化工有限公司 | 焉雨晴 | 辽宁省庄河市黑岛镇山南头村(政府办公楼106室) | 50.0% |
本页是 [大连康福投资有限公司] 在顺企网大连黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。