大连滨瑞汽车租赁有限公司,办公室地址位于辽宁省副省级城市滨城大连,辽宁省大连市沙河口区星海广场E区53号公建206房间,我公司主要提供汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
大连滨瑞汽车租赁有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王殿高 | 99.63% | 人民币542.0万元 |
宫畔连 | 0.37% | 人民币2.0万元 |
大连滨瑞汽车租赁有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 1宫畔连;2王殿高; | 1李彦妮;2姚剑平; | 2018-09-05 |
负责人变更 | 王殿高 | 姚剑平 | 2018-09-05 |
高级管理人员备案 | 1王殿高执行董事兼经理;2宫畔连监事; | 1姚剑平执行董事兼经理;2李彦妮监事; | 2018-09-05 |
高级管理人员备案 | 王殿高执行董事兼经理 [新增] 宫畔连监事 [新增] | 姚剑平执行董事兼经理 [退出] 李彦妮监事 [退出] | 2018-09-05 |
投资人变更 | 宫畔连; [新增] 王殿高; [新增] | 李彦妮; [退出] 姚剑平; [退出] | 2018-09-05 |
负责人变更 | 姚剑平 | 姜华 | 2017-09-14 |
高级管理人员备案 | 1姚剑平执行董事兼经理;2李彦妮监事; | 1姜华执行董事;2李彦妮监事;3姜华经理; | 2017-09-14 |
投资人变更 | 1李彦妮;2姚剑平; | 1李彦妮;2姜华; | 2017-09-14 |
投资人变更 | 李彦妮; 姚剑平; [新增] | 李彦妮; 姜华; [退出] | 2017-09-14 |
高级管理人员备案 | 姚剑平执行董事兼经理 [新增] 李彦妮监事 | 姜华执行董事 [退出] 李彦妮监事 姜华经理 [退出] | 2017-09-14 |
高级管理人员备案 | 1姚剑平执行董事兼经理;2李彦妮监事; | 1姜华执行董事;2李彦妮监事;3姜华经理; | 2017-09-13 |
投资人变更 | 1李彦妮;2姚剑平; | 1李彦妮;2姜华; | 2017-09-13 |
注册资本变更 | 1000 | 10 | 2017-06-15 |
注册资本变更 | 1000( + 9900% ) | 10 | 2017-06-15 |
注册资本变更 | 1000 | 10 | 2017-06-14 |
投资人变更 | 1李彦妮;2姜华; | 1关昊;2王伟; | 2017-03-23 |
高级管理人员备案 | 1姜华执行董事;2李彦妮监事;3姜华经理; | 1王伟执行董事;2关昊监事;3王伟经理; | 2017-03-23 |
高级管理人员备案 | 姜华执行董事 [新增] 李彦妮监事 [新增] 姜华经理 [新增] | 王伟执行董事 [退出] 关昊监事 [退出] 王伟经理 [退出] | 2017-03-23 |
投资人变更 | 李彦妮; [新增] 姜华; [新增] | 关昊; [退出] 王伟; [退出] | 2017-03-23 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姜华 | 王伟 | 2017-03-23 |
投资人变更 | 1李彦妮;2姜华; | 1关昊;2王伟; | 2017-03-22 |
高级管理人员备案 | 1姜华执行董事;2李彦妮监事;3姜华经理; | 1王伟执行董事;2关昊监事;3王伟经理; | 2017-03-22 |
负责人变更 | 王伟 | 关昊 | 2016-07-25 |
高级管理人员备案 | 王伟执行董事 关昊监事 王伟经理 | 关昊经理 王伟监事 关昊执行董事 | 2016-07-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1王伟执行董事;2关昊监事;3王伟经理; | 1关昊经理;2王伟监事;3关昊执行董事; | 2016-07-25 |
高级管理人员备案 | 1王伟执行董事;2关昊监事;3王伟经理; | 1关昊经理;2王伟监事;3关昊执行董事; | 2016-07-24 |
负责人变更 | 王伟 | 关昊 | 2016-07-24 |
投资人信息变更 | 1关昊;2王伟; | 1高维水;2高志莉; | 2015-11-24 |
高级管理人员备案 | 关昊经理 [新增] 王伟监事 [新增] 关昊执行董事 [新增] | 高维水监事 [退出] 高志莉执行董事兼总经理 [退出] | 2015-11-24 |
投资人变更 | 关昊; [新增] 王伟; [新增] | 高志莉; [退出] 高维水; [退出] | 2015-11-24 |
负责人变更 | 关昊 | 高志莉 | 2015-11-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1关昊经理;2王伟监事;3关昊执行董事; | 1高维水监事;2高志莉执行董事兼总经理; | 2015-11-24 |
投资人变更 | 1关昊;2王伟; | 1高志莉;2高维水; | 2015-11-24 |
投资人变更 | 1关昊;2王伟; | 1高志莉;2高维水; | 2015-11-23 |
高级管理人员备案 | 1关昊经理;2王伟监事;3关昊执行董事; | 1高维水监事;2高志莉执行董事兼总经理; | 2015-11-23 |
大连滨瑞汽车租赁有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
姜华 | 执行董事 |
李彦妮 | 监事 |
姜华 | 经理 |
本页是 [大连滨瑞汽车租赁有限公司] 在顺企网大连黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。