变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 杨娴静
500(万元)100% | 李坚业
500(万元)100% | 2019-11-29 |
董事长或执行董事成员 | 杨娴静(执行董事) [新增] | 李坚业(执行董事) [退出] | 2019-11-29 |
总经理 | 杨娴静(总经理) [新增] | 李坚业(总经理) [退出] | 2019-11-29 |
成员 | 杨娴静 | 李坚业 | 2019-11-29 |
投资人 | 名称:杨娴静,出资额:500,出资比例:100 | 名称:李坚业,出资额:500,出资比例:100 | 2019-11-29 |
成员 | 杨娴静(执行董事),杨娴静(总经理) | 李坚业(总经理),李坚业(执行董事) | 2019-11-29 |
投资人 | 杨娴静 500(万元)100% | 李坚业 500(万元)100% | 2019-11-29 |
负责人 | 杨娴静 | 李坚业 | 2019-11-29 |
投资人变更 | - | - | 2019-11-29 |
章程备案 | 2019-11-27 | 2018-11-20 | 2019-11-29 |
负责人变更 | - | - | 2019-11-29 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-11-29 |
统一社会信用代码 | *****G | - | 2019-08-13 |
其他事项备案 | *****G | - | 2019-08-13 |
投资人 | 名称: = "https://www.tianyancha.com/human/2346241698-c2548902150" target = "_blank">李坚业,出资额:500,出资比例:100 | 名称:="https://www.tianyancha.com/company/2962466377" target="_blank">深圳市凯乾达贸易有限公司,出资额:500,出资比例:100 | 2018-11-26 |
董事长或执行董事成员 | 李坚业(执行董事) [新增] | 许楚兵(执行董事) [退出] | 2018-11-26 |
成员 | 李坚业 | 许楚兵 | 2018-11-26 |
成员 | 李坚业
500(万元)100% | 深圳市凯乾达贸易有限公司
500(万元)100% | 2018-11-26 |
总经理 | 李坚业(总经理) [新增] | 许楚兵(总经理) [退出] | 2018-11-26 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2018-11-26 |
成员 | 李坚业(总经理),李坚业(执行董事) | 许楚兵(执行董事),许楚兵(总经理) | 2018-11-26 |
投资人 | 李坚业 500(万元)100% | 深圳市凯乾达贸易有限公司 500(万元)100% | 2018-11-26 |
负责人 | 李坚业 | 许楚兵 | 2018-11-26 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2018-11-26 |
负责人变更 | 董事长:李坚业;
法定代表人:李坚业;
总经理:李坚业;
股东:; | 董事长:许楚兵;
法定代表人:许楚兵;
股东:深圳市凯乾达贸易有限公司;
总经理:许楚兵; | 2018-11-26 |
投资人变更 | 股东名称:李坚业、出资额:500、出资比例:100; [新增] | 股东名称:深圳市凯乾达贸易有限公司、出资额:500、出资比例:100; [退出] | 2018-11-26 |
高级管理人员备案 | 总经理:李坚业 [新增]
执行董事:李坚业 [新增] | 执行董事:许楚兵 [退出]
总经理:许楚兵 [退出] | 2018-11-26 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1152 | 2018-11-26 |
章程备案 | 2018-11-20 | 2017-05-27 | 2018-11-26 |
成员 | 深圳市凯乾达贸易有限公司
500(万元)100% | 刘荣华
500(万元)100% | 2017-06-14 |
投资人 | 名称:="https://www.tianyancha.com/company/2962466377" target="_blank">深圳市凯乾达贸易有限公司,出资额:500,出资比例:100 | 名称: = "https://www.tianyancha.com/human/1816524984-c2548902150" target = "_blank">刘荣华,出资额:500,出资比例:100 | 2017-06-14 |
成员 | 许楚兵 | 刘荣华 | 2017-06-14 |
成员 | 许楚兵(总经理),许楚兵(执行董事),杨媛媛(监事) | 覃金丽(监事),刘荣华(执行董事),刘荣华(总经理) | 2017-06-14 |
投资人 | 深圳市凯乾达贸易有限公司 500(万元)100% | 刘荣华 500(万元)100% | 2017-06-14 |
负责人 | 许楚兵 | 刘荣华 | 2017-06-14 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-06-14 |
负责人变更 | 总经理:许楚兵;
董事长:许楚兵;
监事:杨媛媛;
股东:;
法定代表人:许楚兵; | 法定代表人:刘荣华;
董事长:刘荣华;
总经理:刘荣华;
股东:刘荣华;
监事:覃金丽; | 2017-06-14 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市凯乾达贸易有限公司、出资额:500、出资比例:100; [新增] | 股东名称:刘荣华、出资额:500、出资比例:100; [退出] | 2017-06-14 |
高级管理人员备案 | 总经理:许楚兵 [新增]
执行董事:许楚兵 [新增]
监事:杨媛媛 [新增] | 总经理:刘荣华 [退出]
执行董事:刘荣华 [退出]
监事:覃金丽 [退出] | 2017-06-14 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1151 | 2017-06-14 |
投资人变更 | 名称:深圳市凯乾达贸易有限公司,出资额:500,出资比例:100 [新增] | 名称:刘荣华,出资额:500,出资比例:100 [退出] | 2017-06-14 |
总经理 | 许楚兵(总经理) [新增] | 刘荣华(总经理) [退出] | 2017-06-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-27 | 1900-01-01 | 2017-06-14 |
董事长或执行董事成员 | 许楚兵(执行董事) [新增] | 刘荣华(执行董事) [退出] | 2017-06-14 |
监事信息 | 杨媛媛(监事) [新增] | 覃金丽(监事) [退出] | 2017-06-14 |
高管人员 | 杨媛媛(监事) [新增]
许楚兵(总经理) [新增]
许楚兵(执行(常务)董事) [新增] | 覃金丽(监事) [退出]
刘荣华(总经理) [退出]
刘荣华(执行(常务)董事) [退出] | 2017-06-14 |
监事成员 | 杨媛媛(监事) [新增]
许楚兵(总经理) [新增]
许楚兵(执行(常务)董事) [新增] | 覃金丽(监事) [退出]
刘荣华(总经理) [退出]
刘荣华(执行(常务)董事) [退出] | 2017-06-14 |
董事成员 | 杨媛媛(监事) [新增]
许楚兵(总经理) [新增]
许楚兵(执行(常务)董事) [新增] | 覃金丽(监事) [退出]
刘荣华(总经理) [退出]
刘荣华(执行(常务)董事) [退出] | 2017-06-14 |
股东 | 深圳市凯乾达贸易有限公司 500(万元) 100% [新增] | 刘荣华 500(万元) 100% [退出] | 2017-06-14 |
法定代表人 | 许楚兵 | 刘荣华 | 2017-06-14 |
经营范围 | 计算机及网络系统技术开发;日用百货、文具、纸制品、玩具、办公用品及设备、文化用品、针纺织品、建筑装饰材料、鞋帽、母婴用品、童装、服装、服饰、宠物用品、宠物玩具、饲料、汽车用品、汽车配件、玻璃制品、饰品、空调罩、桌布、床上用品、家居日用品、卫生洁具器、家居装饰用品、家具、办公家具、装饰材料、LED照明产品、五金交电、橡塑制品、家用电器的销售;国内贸易;经营电子商务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^ | 物流配送信息系统、计算机及网络系统技术开发;建筑材料及器材的技术开发与销售;文具用品、体育用品、文体器材、首饰、工艺品、工艺美术品、建筑装饰材料、建筑声学光学材料、木材制品的销售;国内贸易,从事货物及技术进出口;国内货运代理、国际货运代理、供应链管理、物流方案设计;企业形象策划、市场营销策划、礼仪策划、会议策划、展览展示策划、文化活动策划、投资项目策划;房地产信息咨询、物流信息咨询、企业管理咨询、投资信息咨询;房地产经纪、提供文字翻译服务;模具设计;经营电子商务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^ | 2017-06-14 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-06-14 |
统一社会信用代码 | *****G | - | 2015-11-13 |
其他事项备案 | *****G | - | 2015-11-13 |
住所 | 深圳市福田区沙头街道车公庙泰然九路盛唐大厦东座1203室 | 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B座2202室 | 2015-11-13 |
一照一码升级 | - | - | 2015-11-13 |
一照一码升级 | | | 2015-11-13 |
章程 | | | 2014-08-07 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-08-07 |
住所 | 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B座2202室 | 深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦1801-1804房 | 2014-08-07 |
章程 | - | - | 2014-08-07 |