深圳市中信联建设监理公司
简介
深圳市中信联建设监理咨询服务有限公司是一九九五年经广东省建委批准成立的社会建设监理公司,注册资金200万元。经营范围:承担一般工业与民用建筑的建设监理和咨询业务。是深圳首批通过改组的30家建设监理单位之一(深建管【1997】8号)。现在拥有建设监理乙级资质、工程招标代理乙级资质。
中信联监理公司的前身是由深圳市广业投资股份有限公司的工程部、合同预算部、规划部、投资部等多个部门组成.我公司专业配套合理,工作经验丰富,是一支管理力量强,高素质的监理队伍。公司现有员工68人,其中职称15人、硕士研究生3人、工程师38人。我公司一贯坚持“科学、公正、守法、诚信”的原则,全方位为业主服务,深受业主的好评。
公司自组建以来,先后监理过工业与民用建筑、市政工程、装修工程等100多项.我公司在十余年的监理实践中积累了丰富的监理经验,培养了一大批监理业务骨干,为更好的向业主提供高效、优质的服务奠定了基础。所监理工程的优良率达。其中有十五项工程荣获广东省及市优质(优良)样板工程,深受建设单位和建设行政主管部门的好评。
中信联监理公司的质量方针是:
"监理以人为本服务以质取胜"
中信联监理公司的质量目标是:
"合同履约率-全面兑现合同承诺"
"顾客满意率-全面实现顾客的合理期望"
中信联监理公司以向业主提供全过程、高水平、深层次的建设项目管理服务为宗旨,以过程精品为基础,以过程创新为动力,始终把“不断提升客户满意度”作为企业追寻的目标。以"人才+管理=服务"为理念,在项目管理过程中要求团队中人人具有精品意识,对工作严格苛求,保持着严谨的工作作风。在管理服务中将以严格监理、热情服务为的准则和职业道德。我们热忱地期望与社会各界新老朋友精诚合作、携手共进,创造更加的未来!
简介
深圳市中信联建设监理咨询服务有限公司是一九九五年经广东省建委批准成立的社会建设监理公司,注册资金200万元。经营范围:承担一般工业与民用建筑的建设监理和咨询业务。是深圳首批通过改组的30家建设监理单位之一(深建管【1997】8号)。现在拥有建设监理乙级资质、工程招标代理乙级资质。
中信联监理公司的前身是由深圳市广业投资股份有限公司的工程部、合同预算部、规划部、投资部等多个部门组成.我公司专业配套合理,工作经验丰富,是一支管理力量强,高素质的监理队伍。公司现有员工68人,其中职称15人、硕士研究生3人、工程师38人。我公司一贯坚持“科学、公正、守法、诚信”的原则,全方位为业主服务,深受业主的好评。
公司自组建以来,先后监理过工业与民用建筑、市政工程、装修工程等100多项.我公司在十余年的监理实践中积累了丰富的监理经验,培养了一大批监理业务骨干,为更好的向业主提供高效、优质的服务奠定了基础。所监理工程的优良率达。其中有十五项工程荣获广东省及市优质(优良)样板工程,深受建设单位和建设行政主管部门的好评。
中信联监理公司的质量方针是:
"监理以人为本服务以质取胜"
中信联监理公司的质量目标是:
"合同履约率-全面兑现合同承诺"
"顾客满意率-全面实现顾客的合理期望"
中信联监理公司以向业主提供全过程、高水平、深层次的建设项目管理服务为宗旨,以过程精品为基础,以过程创新为动力,始终把“不断提升客户满意度”作为企业追寻的目标。以"人才+管理=服务"为理念,在项目管理过程中要求团队中人人具有精品意识,对工作严格苛求,保持着严谨的工作作风。在管理服务中将以严格监理、热情服务为的准则和职业道德。我们热忱地期望与社会各界新老朋友精诚合作、携手共进,创造更加的未来!
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市中信联建设监理咨询服务有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
深圳市广业投资股份有限公司 | 70% | 人民币140万元 |
深圳市中信联建设监理咨询服务有限公司工会委员会 | 30% | 人民币60万元 |
深圳市中信联建设监理咨询服务有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
成员 | 李森 | 高叶飞 | 2020-08-05 |
成员 | 李森(董事长),张科祥(董事),史喆(董事),卢伟忠(监事),张科祥(总经理) | 张科祥(董事),卢伟忠(监事),李森(董事),张科祥(总经理),高叶飞(董事长) | 2020-08-05 |
负责人 | 李森 [新增] | 高叶飞 [退出] | 2020-08-05 |
升级换照 | - | - | 2020-08-05 |
其他董事信息 | 李森(董事长), 张科祥(董事), 史喆(董事), [新增] 卢伟忠(监事), 张科祥(总经理) | 张科祥(董事), 卢伟忠(监事), 李森(董事), 张科祥(总经理), 高叶飞(董事长) [退出] | 2020-08-05 |
指定联系人 | 高叶飞 | 钟诚 | 2015-12-01 |
指定联系人 | 张科祥(总经理), 李森(董事), 卢伟忠(监事), 张科祥(董事), 高叶飞(董事长) | 李森(董事), 张科祥(董事), 钟诚(董事长), 张科祥(总经理), 卢伟忠(监事) | 2015-12-01 |
统一社会信用代码 | *****K | - | 2015-12-01 |
成员 | 张科祥(总经理),李森(董事),卢伟忠(监事),张科祥(董事),高叶飞(董事长) | 李森(董事),张科祥(董事),钟诚(董事长),张科祥(总经理),卢伟忠(监事) | 2015-12-01 |
负责人 | 高叶飞 | 钟诚 | 2015-12-01 |
高级管理人员备案 | 董事:李森 监事:卢伟忠 董事:张科祥 总经理:张科祥 董事长:高叶飞 [新增] | 董事:张科祥 总经理:张科祥 董事:李森 监事:卢伟忠 董事长:钟诚 [退出] | 2015-12-01 |
负责人变更 | 工商联络员:赖丹婷; 法定代表人:高叶飞; 总经理:张科祥; 其他董事:李森; 监事:卢伟忠; 董事长:高叶飞; 其他董事:张科祥; | 法定代表人:钟诚; 监事:卢伟忠; 其他董事:李森; 董事长:钟诚; 其他董事:张科祥; 总经理:张科祥; | 2015-12-01 |
其他事项备案 | *****K | - | 2015-12-01 |
董事长或执行董事成员 | 高叶飞(董事长) [新增] | 钟诚(董事长) [退出] | 2015-12-01 |
指定联系人 | 赖丹婷 | - | 2015-12-01 |
一照一码升级 | - | - | 2015-12-01 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-12-01 |
董事成员 | 高叶飞(董事长) [新增] 李森(董事) 张科祥(总经理) 张科祥(董事) 卢伟忠(监事) | 张科祥(总经理) 张科祥(董事) 钟诚(董事长) [退出] 卢伟忠(监事) 李森(董事) | 2015-12-01 |
董事成员 | 高叶飞(董事长) 李森(董事) 张科祥(总经理) 张科祥(董事) 卢伟忠(监事) | 张科祥(总经理) 张科祥(董事) 钟诚(董事长) 卢伟忠(监事) 李森(董事) | 2015-12-01 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-12-01 |
一照一码升级 | 2015-12-01 | ||
法定代表人(负责人) | 高叶飞 | 钟诚 | 2015-12-01 |
经营期限 | 永续经营 | 自1995年7月20日起至2015年7月20日止 | 2015-07-13 |
期限 | 自1995-07-20至5000-01-01 | 自1995-07-20至2015-07-20 | 2015-07-13 |
期限变更 | 1995-07-20,5000-01-01 | 1995-07-20,2015-07-20 | 2015-07-13 |
期限变更 | 永续经营 | 从1995-07-20至2015-07-20 | 2015-07-13 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-07-03 |
成员 | 钟诚 | 黄解屏 | 2013-07-03 |
负责人变更 | - | - | 2013-07-03 |
成员 | 卢伟忠(监事),李森(董事),张科祥(董事),钟诚(董事长),张科祥(总经理) | 张科祥(总经理),黄解屏(董事长),卢伟忠(监事),李森(董事),张科祥(董事) | 2013-07-03 |
负责人 | 钟诚 | 黄解屏 | 2013-07-03 |
董事长或执行董事成员 | 钟诚(董事长) [新增] | 黄解屏(董事长) [退出] | 2013-07-03 |
其他事项备案 | - | - | 2013-03-25 |
成员 | 黄解屏 | 王培德 | 2009-06-24 |
负责人变更 | - | - | 2009-06-24 |
高级管理人员备案 | - | - | 2009-06-24 |
成员 | 张科祥(总经理),黄解屏(董事长),卢伟忠(监事),李森(董事),张科祥(董事) | 张科祥(董事),卢伟忠(监事),王培德(董事长),张科祥(总经理),李森(董事) | 2009-06-24 |
负责人 | 黄解屏 | 王培德 | 2009-06-24 |
董事长或执行董事成员 | 黄解屏(董事长) [新增] | 王培德(董事长) [退出] | 2009-06-24 |
其他事项备案 | ***** | *****61 | 2008-03-11 |
负责人变更 | - | - | 2008-03-11 |
成员 | 王培德 | 庞梓焜 | 2008-03-11 |
高级管理人员备案 | - | - | 2008-03-11 |
成员 | 张科祥(董事),卢伟忠(监事),王培德(董事长),张科祥(总经理),李森(董事) | 庞梓焜(董事长),李森(董事),张科祥(董事),卢伟忠(监事),陈炳华(总经理) | 2008-03-11 |
负责人 | 王培德 | 庞梓焜 | 2008-03-11 |
董事长或执行董事成员 | 王培德(董事长) [新增] | 庞梓焜(董事长) [退出] | 2008-03-11 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****61 | 2008-03-11 |
高管人员 | 张科祥(总经理) [新增] | 陈炳华(总经理) [退出] | 2008-03-11 |
地址变更 | 深圳市福田区福华路与福明路交汇处广业大厦裙楼405 | 深圳市福田区爱华路锦绣新居3栋2层 | 2008-03-11 |
经营范围变更 | 承担一般工业与民用建筑项目的建设监理和咨询业务;工程招标代理(具体按“深工招企第[042001]号”资格证书经营);国内商业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 承担一般工业与民用建筑项目的建设监理和咨询业务;工程招标代理(具体按“深工招企第[042001]号”资格证书经营)。 | 2006-01-16 |
成员 | 庞梓焜 | 李森 | 2005-07-25 |
期限变更 | 1995-07-20,2015-07-20 | 1995-07-20,2005-07-20 | 2005-07-25 |
高级管理人员备案 | - | - | 2005-07-25 |
负责人变更 | - | - | 2005-07-25 |
期限 | 自1995-07-20至2015-07-20 | 自1995-07-20至2005-07-20 | 2005-07-25 |
成员 | 庞梓焜(董事长),陈炳华(总经理),张科祥(董事),卢伟忠(监事),李森(董事) | 陈湘军(董事),陈炳华(总经理),卢伟忠(监事),李森(董事长),张科祥(董事) | 2005-07-25 |
负责人 | 庞梓焜 | 李森 | 2005-07-25 |
董事长或执行董事成员 | 庞梓焜(董事长) [新增] | 李森(董事长) [退出] | 2005-07-25 |
期限变更 | 从1995-07-20至2015-07-20 | 从1995-07-20至2005-07-20 | 2005-07-25 |
高级管理人员备案 | - | - | 2005-03-16 |
负责人变更 | - | - | 2005-03-16 |
成员 | 李森 | 王培德 | 2005-03-16 |
成员 | 陈湘军(董事),陈炳华(总经理),卢伟忠(监事),李森(董事长),张科祥(董事) | 王培德(董事),陈湘军(董事),王培德(董事长),卢伟忠(监事),陈炳华(总经理),张科祥(董事) | 2005-03-16 |
负责人 | 李森 | 王培德 | 2005-03-16 |
董事长或执行董事成员 | 李森(董事长) [新增] | 王培德(董事长) [退出] | 2005-03-16 |
实收资本 | 200 | 0 | 2004-04-28 |
经营范围变更 | 承担一般工业与民用建筑项目的建设监理和咨询业务;工程招标代理(具体按“深工招企第[042001]号”资格证书经营)。 | 承担一般工业与民用建筑项目的建设监理和咨询业务。 | 2004-04-28 |
高级管理人员备案 | - | - | 2001-11-19 |
成员 | 深圳市广业投资股份有限公司 140(万元)70% 深圳市中信联建设监理咨询服务有限公司工会委员会 60(万元)30% | 深圳市广业投资开发公司 140(万元)70% 深圳市广庆贸易公司 60(万元)30% | 2001-11-19 |
成员 | 张科祥(董事),王培德(董事长),陈炳华(总经理),卢伟忠(监事),陈湘军(董事),王培德(董事) | 郑平(董事),王培德(董事),王培德(董事长),卢伟忠(董事),陈炳华(总经理),傅云禄(监事) | 2001-11-19 |
投资人 | 深圳市广业投资股份有限公司 140(万元)70% 深圳市中信联建设监理咨询服务有限公司工会委员会 60(万元)30% | 深圳市广庆贸易公司 60(万元)30% 深圳市广业投资开发公司 140(万元)70% | 2001-11-19 |
董事长或执行董事成员 | 王培德(董事长) | 王培德(董事长) | 2001-11-19 |
投资人变更 | 名称:深圳市广业投资股份有限公司,出资额:140,出资比例:70 [名称变更] 名称:深圳市中信联建设监理咨询服务有限公司工会委员会,出资额:60,出资比例:30 [新增] | 名称:深圳市广业投资开发公司,出资额:140,出资比例:70 名称:深圳市广庆贸易公司,出资额:60,出资比例:30 [退出] | 2001-11-19 |
高级管理人员备案 | - | - | 2000-12-11 |
成员 | 郑平(董事),王培德(董事),王培德(董事长),卢伟忠(董事),陈炳华(总经理),傅云禄(监事) | 傅云禄(监事),王培德(董事长),王培德(董事),宁建忠(总经理),郑平(董事),卢伟忠(董事) | 2000-12-11 |
董事长或执行董事成员 | 王培德(董事长) | 王培德(董事长) | 2000-12-11 |
高级管理人员备案 | - | - | 1999-08-17 |
成员 | 傅云禄(监事),王培德(董事长),王培德(董事),宁建忠(总经理),郑平(董事),卢伟忠(董事) | 傅云禄(监事),王培德(董事),宁建忠(董事),刘承辉(董事),王培德(董事长),宁建忠(总经理) | 1999-08-17 |
地址变更 | 深圳市福田区爱华路锦绣新居3栋2层 | 深圳市福田区锦洲花园2栋首层 | 1999-08-17 |
董事长或执行董事成员 | 王培德(董事长) | 王培德(董事长) | 1999-08-17 |
其他事项备案 | *****61 | 19236261-1 | 1998-12-22 |
地址变更 | 深圳市福田区锦洲花园2栋首层 | 深圳市福田区爱华路锦秀新居3栋201室 | 1998-12-22 |
注册号/注册号升级 | *****61 | 19236261-1 | 1998-12-22 |
期限变更 | 1995-07-20,2005-07-20 | 1900-01-01,1900-01-01 | 1997-03-04 |
成员 | 王培德 | 刘军 | 1997-03-04 |
市场主体类型变更 | 1120 | 2120 | 1997-03-04 |
成员 | 深圳市广庆贸易公司 60(万元)30% 深圳市广业投资开发公司 140(万元)70% | - | 1997-03-04 |
负责人变更 | - | - | 1997-03-04 |
高级管理人员备案 | - | - | 1997-03-04 |
注册资本 | 200( + 100% ) | 100 | 1997-03-04 |
期限 | 自1995-07-20至2005-07-20 | 自1900-01-01至1900-01-01 | 1997-03-04 |
成员 | 刘承辉(董事),宁建忠(董事),王培德(董事长),王培德(董事),傅云禄(监事),宁建忠(总经理) | 刘军(董事长),华勤增(董事),刘承辉(董事),傅云禄(监事),宁建忠(董事) | 1997-03-04 |
负责人 | 王培德 | 刘军 | 1997-03-04 |
注册资本变更 | 200( + 100% ) | 100 | 1997-03-04 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 非国有独资有限责任公司分公司 | 1997-03-04 |
董事长或执行董事成员 | 王培德(董事长) [新增] | 刘军(董事长) [退出] | 1997-03-04 |
期限变更 | 从1995-07-20至2005-07-20 | 从1900-01-01至1900-01-01 | 1997-03-04 |
成员 | 刘军 | 华勤增 | 1996-03-29 |
高级管理人员备案 | - | - | 1996-03-29 |
负责人变更 | - | - | 1996-03-29 |
成员 | 刘军(董事长),华勤增(董事),刘承辉(董事),傅云禄(监事),宁建忠(董事) | 华勤增(董事),宁建忠(董事),傅云禄(监事),华勤增(董事长),刘承辉(董事) | 1996-03-29 |
负责人 | 刘军 | 华勤增 | 1996-03-29 |
深圳市中信联建设监理咨询服务有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
卢伟忠 | 监事 |
高叶飞 | 董事长 |
李森 | 董事 |
张科祥 | 董事 |
张科祥 | 总经理 |
深圳市中信联建设监理咨询服务有限公司的行政处罚
深建罚[2002]65号 |
本页是 [深圳市中信联建设监理咨询服务有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。