变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人变更 | 任育龙 | 王乐 | 2017-07-04 |
投资者变更 | 任育龙 [新增] | 王乐 [退出] | 2017-07-04 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:白杨瑞,
现联络员固定电话:***********,
现联络员移动电话:*********** ,
现联络员电子邮箱:*********@qq.com,
现联络员身份证件类型:居民身份证,
现联络人员证件号码:******************,
现财务负责人姓名:段小莉,
现财务负责人固定电话:***********,
现财务负责人移动电话:***********,
现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,
现财务负责人证件名称:居民身份证,
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:白杨瑞,
原联络员固定电话:***********,
原联络员移动电话:*********** ,
原联络员电子邮箱:*********@qq.com,
原联络员身份证件类型:居民身份证,
原联络人员证件号码:******************,
原财务负责人姓名:冯蕊,
原财务负责人固定电话:***********,
原财务负责人移动电话:***********,
原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,
原财务负责人证件名称:居民身份证,
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2017-07-04 |
其他企业基本信息 | 现生产经营地:(陕西省榆林市榆阳区保宁路田园小区1-1-201室),现生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市榆阳区) | 原生产经营地:(陕西省榆林市榆阳区保宁路田园小区1-1-201室),原生产经营地所在行政区划:() | 2017-07-04 |
联络员备案变更 | 现联络员姓名:白杨瑞,
现联络员固定电话:***********,
现联络员移动电话:*********** ,
现联络员电子邮箱:*********@qq.com,
现联络员身份证件类型:居民身份证,
现联络人员证件号码:******************,
现财务负责人姓名:段小莉,
现财务负责人固定电话:***********,
现财务负责人移动电话:***********,
现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,
现财务负责人证件名称:居民身份证,
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:白杨瑞,
原联络员固定电话:***********,
原联络员移动电话:*********** ,
原联络员电子邮箱:*********@qq.com,
原联络员身份证件类型:居民身份证,
原联络人员证件号码:******************,
原财务负责人姓名:冯蕊,
原财务负责人固定电话:***********,
原财务负责人移动电话:***********,
原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,
原财务负责人证件名称:居民身份证,
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2017-07-04 |
主要人员备案 | 姓名: 任育龙; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]
姓名: 张可玉; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 高亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 王乐; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出] | 2017-07-04 |
地税登记证号变更 | 现生产经营地:(陕西省榆林市榆阳区保宁路田园小区1-1-201室),现生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市榆阳区) | 原生产经营地:(陕西省榆林市榆阳区保宁路田园小区1-1-201室),原生产经营地所在行政区划:() | 2017-07-04 |
出资比例变更 | 姓名: 任育龙; 出资额: 500; 百分比: 100 | 姓名: 王乐; 出资额: 450; 百分比: 90
姓名: 高亮; 出资额: 50; 百分比: 10 | 2017-07-04 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-07-04 |
出资日期变更 | 姓名: 任育龙; 出资日期: | 姓名: 王乐; 出资日期: 2041-08-01
姓名: 高亮; 出资日期: 2041-08-01 | 2017-07-04 |
法定代表人变更 | 任育龙 | 王乐 | 2017-07-04 |
董事备案 | 姓名: 任育龙;证件号码*********; 职位: 总经理 [新增]
姓名: 张可玉;证件号码*********; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 高亮;证件号码*********; 职位: 监事 [退出]
姓名: 王乐;证件号码*********; 职位: 执行董事 [退出] | 2017-07-04 |
投资人变更 | 姓名: 任育龙; 出资额: 500; 百分比: 100 [新增] | 姓名: 高亮; 出资额: 50; 百分比: 10 [退出]
姓名: 王乐; 出资额: 450; 百分比: 90 [退出] | 2017-07-04 |
联络员备案变更 | 现联络员姓名:白杨瑞;
电话:******电话:****** 现联络员电子邮箱:*********@qq.com;
证件号码*********;
现财务负责人姓名:段小莉;
电话:******电话:******现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;
证件号码********* | 原联络员姓名:白杨瑞;
电话:******电话:****** 原联络员电子邮箱:*********@qq.com;
证件号码*********;
原财务负责人姓名:冯蕊;
电话:******电话:******原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;
证件号码********* | 2017-07-04 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:王乐,
现联络员固定电话:***********,
现联络员移动电话:*********** ,
现联络员电子邮箱:*********@qq.com,
现联络员身份证件类型:居民身份证,
现联络人员证件号码:******************,
现财务负责人姓名:冯蕊,
现财务负责人固定电话:***********,
现财务负责人移动电话:***********,
现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,
现财务负责人证件名称:居民身份证,
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:侯改艳,
原联络员固定电话:****-*******,
原联络员移动电话:*********** ,
原联络员电子邮箱:*********@qq.com,
原联络员身份证件类型:居民身份证,
原联络人员证件号码:******************,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原财务负责人电子邮箱:,
原财务负责人证件名称:,
原财务负责人身份证件号码: | 2016-05-25 |
联络员备案变更 | 现联络员姓名:王乐,
现联络员固定电话:***********,
现联络员移动电话:*********** ,
现联络员电子邮箱:*********@qq.com,
现联络员身份证件类型:居民身份证,
现联络人员证件号码:******************,
现财务负责人姓名:冯蕊,
现财务负责人固定电话:***********,
现财务负责人移动电话:***********,
现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,
现财务负责人证件名称:居民身份证,
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:侯改艳,
原联络员固定电话:****-*******,
原联络员移动电话:*********** ,
原联络员电子邮箱:*********@qq.com,
原联络员身份证件类型:居民身份证,
原联络人员证件号码:******************,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原财务负责人电子邮箱:,
原财务负责人证件名称:,
原财务负责人身份证件号码: | 2016-05-25 |
联络员备案变更 | 现联络员姓名:王乐;
电话:******电话:****** 现联络员电子邮箱:*********@qq.com;
证件号码*********;
现财务负责人姓名:冯蕊;
电话:******电话:******现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;
证件号码********* | 原联络员姓名:侯改艳;
电话:******电话:****** 原联络员电子邮箱:*********@qq.com;
证件号码*********;
原财务负责人姓名:;
电话:******电话:******原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
证件号码********* | 2016-05-25 |
负责人变更 | 王乐 | 李小军 | 2015-08-27 |
投资者变更 | 王乐 [新增] | 李小军 [退出] | 2015-08-27 |
经营范围变更 | 经营范围: 煤炭、焦炭、焦粉的销售及储存。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)行业代码: 5161 | 经营范围: 煤炭、焦炭、焦粉的销售及储存。行业代码: 5161 | 2015-08-27 |
投资人变更 | 企业名称: 高亮; 出资额: 50; 百分比: 10; 法人性质: 自然人股东 [新增]
企业名称: 王乐; 出资额: 450; 百分比: 90; 法人性质: [新增] | 企业名称: 李小军; 出资额: 500; 百分比: 100; 法人性质: 自然人股东 [退出] | 2015-08-27 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 一人有限责任公司(自然人独资) | 2015-08-27 |
法定代表人负责人 董事长 首席代表变更 | 王乐 | 李小军 | 2015-08-27 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 王乐 | 李小军 | 2015-08-27 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 高亮; 出资额: 50; 百分比: 10; 法人性质: 自然人股东
企业名称: 王乐; 出资额: 450; 百分比: 90; 法人性质: | 企业名称: 李小军; 出资额: 500; 百分比: 100; 法人性质: 自然人股东 | 2015-08-27 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 煤炭、焦炭、焦粉的销售及储存。(依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动)行业代码: 5161 | 经营范围: 煤炭、焦炭、焦粉的销售及储存。行业代码: 5161 | 2015-08-27 |