变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址变更 | 深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2008号润恒大厦1106 | 深圳市福田区莲花街道康欣社区景田路105号天健时尚新天地主楼1215 | 2019-04-11 |
章程备案 | 2019-04-09 | 2019-01-29 | 2019-04-11 |
章程备案 | 2019-01-29 | 2018-09-06 | 2019-01-30 |
地址变更 | 深圳市福田区莲花街道康欣社区景田路105号天健时尚新天地主楼1215 | 深圳市南山区南园社区南园村正二坊51号201 | 2019-01-30 |
地址变更 | 深圳市南山区南园社区南园村正二坊51号201 | 深圳市南山区粤海街道南新路向南海德大厦A座10楼1002H | 2018-09-06 |
章程备案 | 2018-09-06 | 2018-03-28 | 2018-09-06 |
董事长或执行董事成员 | 朱春云(执行董事) [新增] | 吴胜敏(执行董事) [退出] | 2018-03-29 |
投资人变更 | 名称:朱春云,出资额:2000,出资比例:20 [新增]
名称:李爱国,出资额:7970( + 41847.36842% ),出资比例:79.7
名称:高沙沙,出资额:30,出资比例:.3 | 名称:李爱国,出资额:19,出资比例:.19
名称:吴胜敏,出资额:9951,出资比例:99.51 [退出]
名称:高沙沙,出资额:30,出资比例:.3 | 2018-03-29 |
总经理 | 朱春云(总经理) [新增] | 吴胜敏(总经理) [退出] | 2018-03-29 |
成员 | 朱春云(执行董事),朱春云(总经理) | 吴胜敏(总经理),吴胜敏(执行董事) | 2018-03-29 |
投资人 | 朱春云 2000(万元)20% 李爱国 7970(万元)79.70% 高沙沙 30(万元)0.30% | 李爱国 19(万元)0.19% 吴胜敏 9951(万元)99.51% 高沙沙 30(万元)0.30% | 2018-03-29 |
负责人 | 朱春云 | 吴胜敏 | 2018-03-29 |
章程备案 | 2018-03-28 | 2018-02-12 | 2018-03-29 |
投资人变更 | 股东名称:朱春云、出资额:2000、出资比例:20; [新增]
股东名称:高沙沙、出资额:30、出资比例:.300000;
股东名称:李爱国、出资额:7970( + 41847.36842% )、出资比例:79.700000; | 股东名称:李爱国、出资额:19、出资比例:.190000;
股东名称:高沙沙、出资额:30、出资比例:.300000;
股东名称:吴胜敏、出资额:9951、出资比例:99.510000; [退出] | 2018-03-29 |
负责人变更 | 股东:;
股东:;
总经理:朱春云;
股东:;
董事长:朱春云;
法定代表人:朱春云; | 股东:李爱国;
董事长:吴胜敏;
股东:吴胜敏;
总经理:吴胜敏;
股东:高沙沙;
法定代表人:吴胜敏; | 2018-03-29 |
高级管理人员备案 | 执行董事:朱春云 [新增]
总经理:朱春云 [新增] | 执行董事:吴胜敏 [退出]
总经理:吴胜敏 [退出] | 2018-03-29 |
董事长或执行董事成员 | 吴胜敏(执行董事) [新增] | 李振东(执行董事) [退出] | 2018-02-26 |
总经理 | 吴胜敏(总经理) [新增] | 李振东(总经理) [退出] | 2018-02-26 |
投资人变更 | 名称:吴胜敏,出资额:9951,出资比例:99.51 [新增]
名称:李爱国,出资额:19,出资比例:.19
名称:高沙沙,出资额:30,出资比例:.3 | 名称:李爱国,出资额:19,出资比例:.19
名称:高沙沙,出资额:30,出资比例:.3
名称:李振东,出资额:9951,出资比例:99.51 [退出] | 2018-02-26 |
成员 | 吴胜敏(执行董事),吴胜敏(总经理) | 李振东(总经理),李振东(执行董事) | 2018-02-26 |
投资人 | 吴胜敏 9951(万元)99.51% 李爱国 19(万元)0.19% 高沙沙 30(万元)0.30% | 李爱国 19(万元)0.19% 高沙沙 30(万元)0.30% 李振东 9951(万元)99.51% | 2018-02-26 |
负责人 | 吴胜敏 | 李振东 | 2018-02-26 |
高级管理人员备案 | 总经理:吴胜敏 [新增]
执行董事:吴胜敏 [新增] | 总经理:李振东 [退出]
执行董事:李振东 [退出] | 2018-02-26 |
章程备案 | 2018-02-12 | 2017-10-27 | 2018-02-26 |
负责人变更 | 董事长:吴胜敏;
股东:;
股东:;
总经理:吴胜敏;
法定代表人:吴胜敏;
股东:; | 股东:李爱国;
董事长:李振东;
法定代表人:李振东;
总经理:李振东;
股东:李振东;
股东:高沙沙; | 2018-02-26 |
投资人变更 | 股东名称:吴胜敏、出资额:9951、出资比例:99.510000; [新增]
股东名称:高沙沙、出资额:30、出资比例:.300000;
股东名称:李爱国、出资额:19、出资比例:.190000; | 股东名称:李爱国、出资额:19、出资比例:.190000;
股东名称:李振东、出资额:9951、出资比例:99.510000; [退出]
股东名称:高沙沙、出资额:30、出资比例:.300000; | 2018-02-26 |
投资人变更 | 名称:高沙沙,出资额:30,出资比例:.3
名称:李爱国,出资额:19( - 2.5641% ),出资比例:.19
名称:李振东,出资额:9951( + 198920% ),出资比例:99.51 | 名称:高沙沙,出资额:30,出资比例:60
名称:李振东,出资额:.5,出资比例:1
名称:李爱国,出资额:19.5,出资比例:39 | 2017-11-01 |
注册资本变更 | 10000,156( + 19838.10511% ) | 50,156 | 2017-11-01 |
注册资本变更 | 10000人民币( + 19900% ) | 50人民币 | 2017-11-01 |
注册资本 | 10000 人民币( + 19900% ) | 50 人民币 | 2017-11-01 |
投资人 | 高沙沙 30(万元)0.30% 李爱国 19(万元)0.19% 李振东 9951(万元)99.51% | 高沙沙 30(万元)60% 李振东 0.5(万元)1% 李爱国 19.5(万元)39% | 2017-11-01 |
投资人变更 | 股东名称:高沙沙、出资额:30、出资比例:.300000;
股东名称:李振东、出资额:9951( - 9898% )、出资比例:99.510000;
股东名称:李爱国、出资额:19( - 2.5641% )、出资比例:.190000; | 股东名称:高沙沙、出资额:30、出资比例:60;
股东名称:李爱国、出资额:19.500000、出资比例:39;
股东名称:李振东、出资额:.500000、出资比例:1; | 2017-11-01 |
章程备案 | 2017-10-27 | 2017-10-12 | 2017-11-01 |
注册资本变更 | 10000( + 19900% ) | 50 | 2017-11-01 |
董事长或执行董事成员 | 李振东(执行董事) [新增] | 黄珠连(执行董事) [退出] | 2017-10-16 |
投资人变更 | 名称:高沙沙,出资额:30,出资比例:60
名称:李爱国,出资额:19.5( - 2.5% ),出资比例:39
名称:李振东,出资额:.5,出资比例:1 [新增] | 名称:李爱国,出资额:20,出资比例:40
名称:高沙沙,出资额:30,出资比例:60 | 2017-10-16 |
总经理 | 李振东(总经理) [新增] | 黄珠连(总经理) [退出] | 2017-10-16 |
成员 | 李振东(总经理),李振东(执行董事) | 黄珠连(执行董事),黄珠连(总经理) | 2017-10-16 |
投资人 | 高沙沙 30(万元)60% 李爱国 19.5(万元)39% 李振东 0.5(万元)1% | 李爱国 20(万元)40% 高沙沙 30(万元)60% | 2017-10-16 |
负责人 | 李振东 | 黄珠连 | 2017-10-16 |
高级管理人员备案 | 总经理:李振东 [新增]
执行董事:李振东 [新增] | 执行董事:黄珠连 [退出]
总经理:黄珠连 [退出] | 2017-10-16 |
投资人变更 | 股东名称:高沙沙、出资额:30、出资比例:60;
股东名称:李振东、出资额:.500000、出资比例:1; [新增]
股东名称:李爱国、出资额:19.500000( - 2.5% )、出资比例:39; | 股东名称:李爱国、出资额:20、出资比例:40;
股东名称:高沙沙、出资额:30、出资比例:60; | 2017-10-16 |
负责人变更 | 股东:;
董事长:李振东;
总经理:李振东;
股东:;
法定代表人:李振东;
股东:; | 董事长:黄珠连;
总经理:黄珠连;
股东:高沙沙;
股东:李爱国;
法定代表人:黄珠连; | 2017-10-16 |
章程备案 | 2017-10-12 | 2014-10-10 | 2017-10-16 |
董事长或执行董事成员 | 黄珠连(执行董事) [新增] | 李爱国(执行董事) [退出] | 2015-12-14 |
高管人员 | 刘渠燕(监事)
黄珠连(总经理) [新增]
黄珠连(执行(常务)董事) [新增] | 刘渠燕(监事)
李爱国(总经理) [退出]
李爱国(执行(常务)董事) [退出] | 2015-12-14 |
高管人员 | 黄珠连(总经理) [新增] | 李爱国(总经理) [退出] | 2015-12-14 |
法定代表人 | 黄珠连 | 李爱国 | 2015-12-14 |
董事成员 | 刘渠燕(监事)
黄珠连(总经理) [新增]
黄珠连(执行(常务)董事) [新增] | 刘渠燕(监事)
李爱国(总经理) [退出]
李爱国(执行(常务)董事) [退出] | 2015-12-14 |
成员 | 黄珠连(总经理),刘渠燕(监事),黄珠连(执行董事) | 李爱国(执行董事),刘渠燕(监事),李爱国(总经理) | 2015-12-14 |
负责人 | 黄珠连 | 李爱国 | 2015-12-14 |
负责人变更 | 法定代表人:黄珠连;
监事:刘渠燕;
总经理:黄珠连;
董事长:黄珠连; | 法定代表人:李爱国;
监事:刘渠燕;
董事长:李爱国;
总经理:李爱国; | 2015-12-14 |
高级管理人员备案 | 总经理:黄珠连 [新增]
执行董事:黄珠连 [新增]
监事:刘渠燕 | 监事:刘渠燕
执行董事:李爱国 [退出]
总经理:李爱国 [退出] | 2015-12-14 |
董事成员 | 刘渠燕(监事) 黄珠连(总经理) 黄珠连(执行(常务)董事) | 刘渠燕(监事) 李爱国(总经理) 李爱国(执行(常务)董事) | 2015-12-14 |
高管人员 | 刘渠燕(监事) 黄珠连(总经理) 黄珠连(执行(常务)董事) | 刘渠燕(监事) 李爱国(总经理) 李爱国(执行(常务)董事) | 2015-12-14 |
补照 | | | 2015-11-18 |
补照 | - | - | 2015-11-18 |
其他事项备案 | 补照 | 补照 | 2015-11-18 |
一照一码升级 | - | - | 2015-11-17 |
统一社会信用代码 | *****2X6 | - | 2015-11-17 |
地址变更 | 深圳市南山区粤海街道南新路向南海德大厦A座10楼1002H | 深圳市南山区粤海街道后海大道以东天利中央商务广场二期C座2107-25室 | 2015-11-17 |
其他事项备案 | *****2X6 | - | 2015-11-17 |
一照一码升级 | | | 2015-11-17 |
住所 | 深圳市南山区粤海街道南新路向南海德大厦A座10楼1002H | 深圳市南山区粤海街道后海大道以东天利中央商务广场二期C座2107-25室 | 2015-11-17 |
监事成员 | 刘渠燕(监事) 李爱国(总经理) 李爱国(执行(常务)董事) | 高沙沙(总经理) 李爱国(监事) 高沙沙(执行(常务)董事) | 2014-10-10 |
董事成员 | 刘渠燕(监事) 李爱国(总经理) 李爱国(执行(常务)董事) | 高沙沙(总经理) 李爱国(监事) 高沙沙(执行(常务)董事) | 2014-10-10 |
高管人员 | 刘渠燕(监事) 李爱国(总经理) 李爱国(执行(常务)董事) | 高沙沙(总经理) 李爱国(监事) 高沙沙(执行(常务)董事) | 2014-10-10 |
法定代表人(负责人) | 李爱国 | 高沙沙 | 2014-10-10 |
住所 | 深圳市南山区粤海街道后海大道以东天利中央商务广场二期C座2107-25室 | 深圳市罗湖区莲塘街道莲塘工业区一小区104栋A305 | 2014-10-10 |
高管人员 | 刘渠燕(监事) [新增]
李爱国(总经理)
李爱国(执行(常务)董事) | 高沙沙(总经理) [退出]
李爱国(监事)
高沙沙(执行(常务)董事) [退出] | 2014-10-10 |
董事长或执行董事成员 | 李爱国(执行董事) [新增] | 高沙沙(执行董事) [退出] | 2014-10-10 |
董事成员 | 刘渠燕(监事) [新增]
李爱国(总经理)
李爱国(执行(常务)董事) | 高沙沙(总经理) [退出]
李爱国(监事)
高沙沙(执行(常务)董事) [退出] | 2014-10-10 |
高管人员 | 李爱国(总经理) [新增] | 高沙沙(总经理) [退出] | 2014-10-10 |
监事成员 | 刘渠燕(监事) [新增]
李爱国(总经理)
李爱国(执行(常务)董事) | 高沙沙(总经理) [退出]
李爱国(监事)
高沙沙(执行(常务)董事) [退出] | 2014-10-10 |
监事信息 | 刘渠燕(监事) [新增] | 李爱国(监事) [退出] | 2014-10-10 |
成员 | 李爱国(执行董事),刘渠燕(监事),李爱国(总经理) | 高沙沙(总经理),高沙沙(执行董事),李爱国(监事) | 2014-10-10 |
负责人 | 李爱国 | 高沙沙 | 2014-10-10 |
负责人变更 | 监事:刘渠燕;
法定代表人:李爱国;
董事长:李爱国;
总经理:李爱国; | 法定代表人:高沙沙;
监事:李爱国;
总经理:高沙沙;
董事长:高沙沙; | 2014-10-10 |
地址变更 | 深圳市南山区粤海街道后海大道以东天利中央商务广场二期C座2107-25室 | 深圳市罗湖区莲塘街道莲塘工业区一小区104栋A305 | 2014-10-10 |
高级管理人员备案 | 总经理:李爱国 [新增]
监事:刘渠燕 [新增]
执行董事:李爱国 [新增] | 总经理:高沙沙 [退出]
执行董事:高沙沙 [退出]
监事:李爱国 [退出] | 2014-10-10 |