深圳市隆优台贸易有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市福田区华强北街道福华路嘉汇新城汇商中心1205-A,我公司主要提供电子数码产品、影音制品、塑胶制品、电脑手机产品、电脑配件、五金制品、办公用品、电子元器件的销售;国内贸易,货物及技术进出口。^;
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市隆优台贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
闫福安 | 100% | 人民币100万元 |
深圳市隆优台贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所 | 深圳市福田区华强北街道福华路嘉汇新城汇商中心1205-A | 深圳市龙华新区龙华街道锦绣新村嘉华大楼608 | 2015-11-30 |
住所 | 深圳市龙华新区龙华街道锦绣新村嘉华大楼608 | 深圳市宝安区沙井街道北环路新桥综合大楼10楼1005室 | 2015-10-21 |
住所 | 深圳市宝安区沙井街道北环路新桥综合大楼10楼1005室 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区航城大道新固第二工业区A栋6楼 | 2015-08-31 |
一照一码升级 | 2015-07-28 | ||
住所 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区航城大道新固第二工业区A栋6楼 | 深圳市宝安区新安街道82区新湖路华丰科技园A、B、C、D座A区七楼761号 | 2015-07-28 |
其他事项备案 | 6 | - | 2015-07-28 |
一照一码升级 | - | - | 2015-07-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:谢辉 执行董事:张帅 [新增] 监事:古媚娜 | 监事:古媚娜 总经理:谢辉 执行董事:谢辉 [退出] | 2015-06-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:张帅; 监事:古媚娜; 董事长:张帅; 总经理:谢辉; | 法定代表人:谢辉; 总经理:谢辉; 董事长:谢辉; 监事:古媚娜; | 2015-06-17 |
董事长或执行董事成员 | 张帅(执行董事) [新增] | 谢辉(执行董事) [退出] | 2015-06-17 |
法定代表人(负责人) | 张帅 | 谢辉 | 2015-06-17 |
董事成员 | 谢辉(总经理) 古媚娜(监事) 张帅(执行(常务)董事) [新增] | 古媚娜(监事) 谢辉(总经理) 谢辉(执行(常务)董事) | 2015-06-17 |
住所 | 深圳市宝安区新安街道82区新湖路华丰科技园A、B、C、D座A区七楼761号 | 深圳市福田区福华路嘉汇新城汇商中心1302 | 2015-06-17 |
董事成员 | 谢辉(总经理) 古媚娜(监事) 张帅(执行(常务)董事) | 古媚娜(监事) 谢辉(总经理) 谢辉(执行(常务)董事) | 2015-06-17 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-10-31 |
住所 | 深圳市福田区福华路嘉汇新城汇商中心1302 | 深圳市宝安区西乡街道下围园新村二巷13号 | 2014-10-31 |
法定代表人(负责人) | 谢辉 | 闫福安 | 2014-10-31 |
高管人员 | 古媚娜(监事) 谢辉(总经理) 谢辉(执行(常务)董事) | 古媚娜(监事) 闫福安(执行(常务)董事) 闫福安(总经理) | 2014-10-31 |
董事成员 | 古媚娜(监事) 谢辉(总经理) 谢辉(执行(常务)董事) | 古媚娜(监事) 闫福安(执行(常务)董事) 闫福安(总经理) | 2014-10-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:谢辉 [新增] 监事:古媚娜 总经理:谢辉 [新增] | 执行董事:闫福安 [退出] 总经理:闫福安 [退出] 监事:古媚娜 | 2014-10-31 |
董事长或执行董事成员 | 谢辉(执行董事) [新增] | 闫福安(执行董事) [退出] | 2014-10-31 |
指定联系人 | 谢辉 | 闫福安 | 2014-10-31 |
高管人员 | 谢辉(总经理) [新增] | 闫福安(总经理) [退出] | 2014-10-31 |
董事成员 | 古媚娜(监事) 谢辉(总经理) [新增] 谢辉(执行(常务)董事) [新增] | 古媚娜(监事) 闫福安(执行(常务)董事) [退出] 闫福安(总经理) [退出] | 2014-10-31 |
高管人员 | 古媚娜(监事) 谢辉(总经理) [新增] 谢辉(执行(常务)董事) [新增] | 古媚娜(监事) 闫福安(执行(常务)董事) [退出] 闫福安(总经理) [退出] | 2014-10-31 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-10-31 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:谢辉; 工商联络员:谢辉; 总经理:谢辉; 董事长:谢辉; 监事:古媚娜; | 法定代表人:闫福安; 工商联络员:闫福安; 董事长:闫福安; 监事:古媚娜; 总经理:闫福安; | 2014-10-31 |
深圳市隆优台贸易有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
古媚娜 | 监事 |
张帅 | 执行(常务)董事 |
谢辉 | 总经理 |
本页是 [深圳市隆优台贸易有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。