变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所 | 长春市南关区平泉路1017号办公楼3-4层 | 南关区平泉路21号 | 2020-12-01 |
经营场所变更 | 长春市南关区平泉路1017号办公楼3-4层 | - | 2020-12-01 |
住所变更 | 长春市南关区平泉路1017号办公楼3-4层 | 南关区平泉路21号 | 2020-12-01 |
章程备案 | 1 | - | 2020-12-01 |
联络员信息 | 姓名:崔景媛,
固定电话:******,
移动电话:******,
电子邮箱:******,
身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,
身份证件号码:****** | 姓名:陈健,
固定电话:******,
移动电话:******,
电子邮箱:******,
身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,
身份证件号码:****** | 2019-10-24 |
章程备案 | - | - | 2019-01-21 |
联络员信息 | 姓名:陈健,
固定电话:******,
移动电话:******,
电子邮箱:******,
身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,
身份证件号码:****** | 姓名:姚吉,
固定电话:******,
移动电话:******,
电子邮箱:******,
身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,
身份证件号码:****** | 2016-03-21 |
联络员信息 | 姓名:陈健,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****** | 姓名:姚吉,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****** | 2016-03-21 |
联络员信息 | 姓名:陈健,
固定电话:******,
移动电话:******,
电子邮箱:******,
身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,
身份证件号码:****** | 姓名:姚吉,
固定电话:******,
移动电话:******,
电子邮箱:******,
身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,
身份证件号码:****** | 2016-03-20 |
投资人变更 | 股东名称:长春水务(集团)有限责任公司; [新增] | ****** [退出] | 2014-03-21 |
董事监事经理变更 | 韩志敬,监事;李戈,董事长,总经理;刘洪林,董事,副总经理;宁雅坤,监事;佟敬东,董事,副总经理 | 毕俊凯,董事长,总经理;韩志敬,监事;李戈,董事;刘洪林,董事;宁雅坤,监事 | 2014-03-21 |
股东发起人变更 | - | - | 2014-03-21 |
法定代表人变更 | 李戈 | 毕俊凯 | 2014-03-21 |
投资人变更 | 股东名称:长春水务(集团)有限责任公司; [新增] | 股东名称:长春水务集团有限责任公司; [退出] | 2014-03-21 |
董事备案 | 韩志敬,监事
李戈,董事长,总经理
刘洪林,董事,副总经理
宁雅坤,监事
佟敬东,董事,副总经理 [新增] | 毕俊凯,董事长,总经理 [退出]
韩志敬,监事
李戈,董事
刘洪林,董事
宁雅坤,监事 | 2014-03-21 |
投资人(股权)变更 | | | 2014-03-21 |
董事备案 | 韩志敬,监事;李戈,董事长,总经理;刘洪林,董事,副总经理;宁雅坤,监事;佟敬东,董事,副总经理 | 毕俊凯,董事长,总经理;韩志敬,监事;李戈,董事;刘洪林,董事;宁雅坤,监事 | 2014-03-21 |
投资人(股权)变更 | 股东名称:长春水务(集团)有限责任公司; | 股东名称:长春水务集团有限责任公司; | 2014-03-21 |
投资人变更 | 股东名称:长春水务(集团)有限责任公司; [新增] | 股东名称:长春水务集团有限责任公司; [退出] | 2014-03-20 |
董事备案 | 韩志敬,监事
李戈,董事长,总经理
刘洪林,董事,副总经理
宁雅坤,监事
佟敬东,董事,副总经理 [新增] | 毕俊凯,董事长,总经理 [退出]
韩志敬,监事
李戈,董事
刘洪林,董事
宁雅坤,监事 | 2014-03-20 |
法定代表人变更 | 李戈 | 毕俊凯 | 2014-03-20 |
其他事项备案 | - | - | 2012-05-11 |
董事备案 | 毕俊凯,董事长,总经理 [新增]
韩志敬,监事
李戈,董事
刘洪林,董事
宁雅坤,监事 [新增] | 韩志敬,监事
李戈,董事
李惠权,董事长,总经理 [退出]
刘洪林,董事
孙剑锋,监事 [退出] | 2012-05-11 |
董事备案 | 毕俊凯,董事长,总经理;韩志敬,监事;李戈,董事;刘洪林,董事;宁雅坤,监事 | 韩志敬,监事;李戈,董事;李惠权,董事长,总经理;刘洪林,董事;孙剑锋,监事 | 2012-05-11 |
法定代表人变更 | 毕俊凯 | 李惠权 | 2012-05-11 |
其他事项备案 | | | 2012-05-11 |
董事备案 | 韩志敬,监事;李戈,董事;李惠权,董事长,总经理;刘洪林,董事;孙剑锋,监事 | 陈刚,董事长;韩志敬,董事;李惠权,董事;孙剑锋,监事;王建国,董事;薛力伟,监事 | 2010-07-14 |
经营范围变更 | 输送源水,市政公用工程施工总承包贰级,管道工程专业承包(暂定)贰级* | 输送源水,管道工程专业承包(暂定)贰级* | 2010-07-14 |
注册号升位 | ****** | 2201011100500 | 2010-07-14 |
注册号升位 | ***********0008535 | ***********00500 | 2010-07-14 |
注册号升位 | ****** | *****00 | 2010-07-14 |
董事备案 | 韩志敬,监事
李戈,董事 [新增]
李惠权,董事长,总经理
刘洪林,董事 [新增]
孙剑锋,监事 | 陈刚,董事长 [退出]
韩志敬,董事
李惠权,董事
孙剑锋,监事
王建国,董事 [退出]
薛力伟,监事 [退出] | 2010-07-14 |
法定代表人变更 | 李惠权 | 陈刚 | 2010-07-14 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(国有独资) | 2010-07-14 |
注册资本变更 | 100000( + 49900% ) | 200 | 2006-05-10 |
名称变更 | 长春水务集团源水有限责任公司 | 长春市引松入长源水公司 | 2006-05-10 |
投资人变更 | 股东名称:长春水务集团有限责任公司出资额:100000万元; [新增] | - | 2006-05-10 |
董事备案 | 陈刚,董事长 [新增]
韩志敬,董事 [新增]
李惠权,董事 [新增]
孙剑锋,监事 [新增]
王建国,董事 [新增]
薛力伟,监事 [新增] | - | 2006-05-10 |
法定代表人变更 | 陈刚 | 侯天恩 | 2006-05-10 |
经营期限变更 | - | - | 2006-05-10 |
住所变更 | 南关区平泉路21号 | 朝阳区人民大街75号 | 2006-05-10 |
注册资本变更 | ******万元 | 200万元 | 2006-05-10 |
经营期限(营业期限)变更 | | | 2006-05-10 |
董事备案 | 陈刚,董事长;韩志敬,董事;李惠权,董事;孙剑锋,监事;王建国,董事;薛力伟,监事 | | 2006-05-10 |
投资人(股权)变更 | 股东名称:长春水务集团有限责任公司出资额:100000万元; | | 2006-05-10 |
投资人(股权)变更 | | | 2006-05-10 |
经营范围变更 | 输送源水,管道工程专业承包(暂定)贰级* | 输送源水 | 2006-05-10 |