变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2020-12-11 | 2020-10-15 | 2020-12-14 |
地址 | 深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7002号财富广场A座25E-G | 深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7002号财富广场B座B18B | 2020-12-14 |
期限 | 永续经营 | 自2010-03-17至2020-03-17 | 2020-10-19 |
期限 | 2010-03-17,, | 2010-03-17,2020-03-17,10 | 2020-10-19 |
章程修正案 | - | - | 2020-10-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-10-15 | 2014-06-02 | 2020-10-19 |
地址变更 | 深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7002号财富广场B座B18B | 深圳市福田区香蜜湖街道深南大道7060号财富广场A栋7ST | 2018-11-08 |
统一社会信用代码 | *****4X9 | - | 2015-12-22 |
其他事项备案 | *****4X9 | - | 2015-12-22 |
住所 | 深圳市福田区香蜜湖街道深南大道7060号财富广场A栋7ST | 深圳市福田区深南大道7060号财富广场A栋7ST | 2015-12-22 |
一照一码升级 | - | - | 2015-12-22 |
一照一码升级 | | | 2015-12-22 |
经营范围 | 投资兴办实业、经济信息咨询(不含限制项目),市场营销策划、国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);^ | 建筑投资、房地产投资、股权投资;建筑设备租赁;经济信息咨询(不含限制项目);市场营销策划。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定登记前须审批的项目)^ | 2015-12-22 |
股东(投资人) | 朱新萍 1800(万元) 90% 赵守满 100(万元) 5% 宋江波 100(万元) 5% | 朱新萍 1800(万元) 90% 宋江波 200(万元) 10% | 2014-10-08 |
投资人 | 宋江波 100(万元)5% 朱新萍 1800(万元)90% 赵守满 100(万元)5% | 朱新萍 1800(万元)90% 宋江波 200(万元)10% | 2014-10-08 |
投资人变更 | 股东名称:宋江波、出资额:100( - 50% )、出资比例:5;
股东名称:朱新萍、出资额:1800、出资比例:90;
股东名称:赵守满、出资额:100、出资比例:5; [新增] | 股东名称:宋江波、出资额:200、出资比例:10;
股东名称:朱新萍、出资额:1800、出资比例:90; | 2014-10-08 |
投资人变更 | 名称:赵守满,出资额:100,出资比例:5 [新增]
名称:宋江波,出资额:100( - 50% ),出资比例:5
名称:朱新萍,出资额:1800,出资比例:90 | 名称:朱新萍,出资额:1800,出资比例:90
名称:宋江波,出资额:200,出资比例:10 | 2014-10-08 |
股东 | 朱新萍 1800(万元) 90%
赵守满 100(万元) 5% [新增]
宋江波 100( - 50% )(万元) 5% | 朱新萍 1800(万元) 90%
宋江波 200(万元) 10% | 2014-10-08 |
股权 | 宋江波(总经理), [新增]
宋江波(执行董事), [新增]
朱新萍(监事) [新增] | 李敏(执行董事), [退出]
李雪(监事), [退出]
李勇(总经理) [退出] | 2014-08-11 |
股权 | 宋江波 [新增] | 李敏 [退出] | 2014-08-11 |
成员 | 宋江波(总经理),宋江波(执行董事),朱新萍(监事) | 李敏(执行董事),李雪(监事),李勇(总经理) | 2014-08-11 |
负责人 | 宋江波 | 李敏 | 2014-08-11 |
负责人变更 | 监事:朱新萍;
股东:宋江波;
法定代表人:宋江波;
股东:朱新萍;
董事长:宋江波;
总经理:宋江波; | 股东:李敏;
股东:李雪;
总经理:李勇;
董事长:李敏;
监事:李雪;
股东:李勇;
法定代表人:李敏; | 2014-08-11 |
其他事项备案 | 股东名称:宋江波、出资额:200、出资比例:10;股东名称:朱新萍、出资额:1800、出资比例:90; | 股东名称:李雪、出资额:100、出资比例:5;股东名称:李敏、出资额:1891、出资比例:94.550000;股东名称:李勇、出资额:9、出资比例:.450000; | 2014-08-11 |
高级管理人员备案 | 总经理:宋江波 [新增]
执行董事:宋江波 [新增]
监事:朱新萍 [新增] | 总经理:李勇 [退出]
执行董事:李敏 [退出]
监事:李雪 [退出] | 2014-08-11 |
董事长或执行董事成员 | 宋江波(执行董事) [新增] | 李敏(执行董事) [退出] | 2014-08-11 |
监事信息 | 朱新萍(监事) [新增] | 李雪(监事) [退出] | 2014-08-11 |
高管人员 | 宋江波(总经理) [新增] | 李勇(总经理) [退出] | 2014-08-11 |
法定代表人 | 宋江波 | 李敏 | 2014-08-11 |
监事成员 | 宋江波(执行(常务)董事) [新增]
宋江波(总经理) [新增]
朱新萍(监事) [新增] | 李勇(总经理) [退出]
李雪(监事) [退出]
李敏(执行(常务)董事) [退出] | 2014-08-11 |
股权 | 朱新萍 1800(万元) 90% [新增]
宋江波 200(万元) 10% [新增] | 李勇 9(万元) 0.4500% [退出]
李敏 1891(万元) 94.5500% [退出]
李雪 100(万元) 5% [退出] | 2014-08-11 |
董事成员 | 宋江波(执行(常务)董事) [新增]
宋江波(总经理) [新增]
朱新萍(监事) [新增] | 李勇(总经理) [退出]
李雪(监事) [退出]
李敏(执行(常务)董事) [退出] | 2014-08-11 |
高管人员 | 宋江波(执行(常务)董事) [新增]
宋江波(总经理) [新增]
朱新萍(监事) [新增] | 李勇(总经理) [退出]
李雪(监事) [退出]
李敏(执行(常务)董事) [退出] | 2014-08-11 |
高管人员 | 宋江波(执行(常务)董事) 宋江波(总经理) 朱新萍(监事) | 李勇(总经理) 李雪(监事) 李敏(执行(常务)董事) | 2014-08-11 |
董事成员 | 宋江波(执行(常务)董事) 宋江波(总经理) 朱新萍(监事) | 李勇(总经理) 李雪(监事) 李敏(执行(常务)董事) | 2014-08-11 |
股权 | 朱新萍 1800(万元) 90% 宋江波 200(万元) 10% | 李勇 9(万元) 0.4500% 李敏 1891(万元) 94.5500% 李雪 100(万元) 5% | 2014-08-11 |
监事成员 | 宋江波(执行(常务)董事) 宋江波(总经理) 朱新萍(监事) | 李勇(总经理) 李雪(监事) 李敏(执行(常务)董事) | 2014-08-11 |
住所 | 深圳市福田区深南大道7060号财富广场A栋7ST | 深圳市南山区南油大道与学府路口康乐大厦附楼506 | 2014-08-11 |
股东 | 李勇 9(万元)0.45%
李雪 100(万元)5%
李敏 1891( + 383.63171% )(万元)94.55% | 李雪 100(万元)20%
李敏 391(万元)78.20%
李勇 9(万元)1.80% | 2013-08-15 |
实收资本 | 2000( + 300% ) | 500 | 2013-08-15 |
注册资本 | 2000( + 300% ) | 500 | 2013-08-15 |
投资人 | 李勇 9(万元)0.45% 李雪 100(万元)5% 李敏 1891(万元)94.55% | 李雪 100(万元)20% 李敏 391(万元)78.20% 李勇 9(万元)1.80% | 2013-08-15 |
投资人变更 | 名称:李敏,出资额:1891( + 383.63171% ),出资比例:94.55
名称:李雪,出资额:100,出资比例:5
名称:李勇,出资额:9,出资比例:.45 | 名称:李敏,出资额:391,出资比例:78.2
名称:李雪,出资额:100,出资比例:20
名称:李勇,出资额:9,出资比例:1.8 | 2013-08-15 |
注册资本变更 | 2000( + 300% ) | 500 | 2013-08-15 |
地址变更 | 深圳市南山区南油大道与学府路口康乐大厦附楼506 | 深圳市南山区丽水路南西湖林语名苑2栋110 | 2012-07-03 |
股东 | 李雪 100( + 9900% )(万元)20%
李敏 391(万元)78.20% [新增]
李勇 9(万元)1.80% | 李勇 9(万元)90%
李雪 1(万元)10% | 2010-07-12 |
实收资本 | 500( + 4900% ) | 10 | 2010-07-12 |
注册资本 | 500( + 4900% ) | 10 | 2010-07-12 |
投资人 | 李雪 100(万元)20% 李敏 391(万元)78.20% 李勇 9(万元)1.80% | 李勇 9(万元)90% 李雪 1(万元)10% | 2010-07-12 |
注册资本变更 | 500( + 4900% ) | 10 | 2010-07-12 |
投资人变更 | 名称:李敏,出资额:391,出资比例:78.2 [新增]
名称:李雪,出资额:100( + 9900% ),出资比例:20
名称:李勇,出资额:9,出资比例:1.8 | 名称:李勇,出资额:9,出资比例:90
名称:李雪,出资额:1,出资比例:10 | 2010-07-12 |
成员 | 李敏 | 李勇 | 2010-06-12 |
成员 | 李敏(执行董事),李雪(监事),李勇(总经理) | 李勇(总经理),李雪(监事),李勇(执行董事) | 2010-06-12 |
负责人 | 李敏 | 李勇 | 2010-06-12 |
经营范围变更 | 建筑投资、房地产投资、股权投资;建筑设备租赁;经济信息咨询(不含限制项目);市场营销策划。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定登记前须审批的项目) | 经济信息咨询(法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外)。 | 2010-06-12 |
名称变更 | 深圳市恒茂通投资发展有限公司 | 深圳市恒信达信息咨询有限公司 | 2010-06-12 |
董事长或执行董事成员 | 李敏(执行董事) [新增] | 李勇(执行董事) [退出] | 2010-06-12 |