变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
企业类型变更 | 1153--有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 1190--其他有限责任公司 | 2022-09-23 |
投资人变更 | 企业名称: 陕西明德教育科技有限公司; 出资额: 200( + 2.5641% ); 百分比: 100 | 企业名称: 西安外事学院; 出资额: 5; 百分比: 2.5 [退出]
企业名称: 陕西明德教育科技有限公司; 出资额: 195; 百分比: 97.5 | 2022-09-23 |
章程备案 | 同意本次章程备案 | 同意本次章程备案 | 2022-09-23 |
企业类型变更 | 1190--其他有限责任公司 | 1152--有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2021-12-07 |
经营范围变更 | 一般项目:机动车驾驶员培训。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可经营项目:普通机动车驾驶员培训(二级)(C1)(上述依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2021-12-07 |
行业代码变更 | 8090:其他居民服务业 | 8090:其他居民服务业 | 2021-12-07 |
章程备案 | 同意本次章程备案 | - | 2021-12-07 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络人员姓名:方锐,
现联络人员固定电话:,
现联络人员移动电话:***********,
现财务负责人姓名:,
现财务负责人固定电话:,
现财务负责人移动电话:,
现办税人姓名:,
现办税人固定电话:,
现办税人移动电话:,
现生产经营地:,
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:,
原联络人员固定电话:,
原联络人员移动电话:,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原办税人姓名:,
原办税人固定电话:,
原办税人移动电话:,
原生产经营地:,
原生产经营地所在行政区划: | 2016-04-08 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:方锐,
现联络人员固定电话:,
现联络人员移动电话:***********,
现财务负责人姓名:,
现财务负责人固定电话:,
现财务负责人移动电话:,
现办税人姓名:,
现办税人固定电话:,
现办税人移动电话:,
现生产经营地:,
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:,
原联络人员固定电话:,
原联络人员移动电话:,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原办税人姓名:,
原办税人固定电话:,
原办税人移动电话:,
原生产经营地:,
原生产经营地所在行政区划: | 2016-04-08 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:方锐;
电话:******电话:******现财务负责人姓名:;
电话:******电话:******现办税人姓名:;
电话:******电话:******现生产经营地:;
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:;
电话:******电话:******原财务负责人姓名:;
电话:******电话:******原办税人姓名:;
电话:******电话:******原生产经营地:;
原生产经营地所在行政区划: | 2016-04-08 |
换照 | 办理换照业务 | - | 2016-04-08 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:方锐,
现联络人员固定电话:,
现联络人员移动电话:***********,
现财务负责人姓名:,
现财务负责人固定电话:,
现财务负责人移动电话:,
现办税人姓名:,
现办税人固定电话:,
现办税人移动电话:,
现生产经营地:,
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:,
原联络人员固定电话:,
原联络人员移动电话:,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原办税人姓名:,
原办税人固定电话:,
原办税人移动电话:,
原生产经营地:,
原生产经营地所在行政区划: | 2016-04-07 |
换照 | 办理换照业务 | - | 2016-04-07 |
负责人变更 | 何朗 | 张国起 | 2015-01-26 |
投资者变更 | 何朗 [新增] | 张国起 [退出] | 2015-01-26 |
经营范围变更 | 许可经营项目:普通机动车驾驶员培训(二级)(C1)(上述依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 许可经营项目:普通机动车驾驶员培训(二级)(C1)(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)。一般经营项目: | 2015-01-26 |
许可经营项目变更 | 普通机动车驾驶员培训(二级)(C1)(上述依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 普通机动车驾驶员培训(二级)(C1)(此项经营范围有效期至2017年03月06日)。 | 2015-01-26 |
主要人员备案 | 姓名: 何朗; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
姓名: 侯晓楠; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 何朗; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 张国起; 证件号码: *****************X; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2015-01-26 |
董事备案 | 姓名: 何朗;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理
姓名: 侯晓楠;证件号码*********; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 何朗;证件号码*********; 职位: 监事
姓名: 张国起;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2015-01-26 |
投资人变更 | 企业名称: 西安外事学院; 出资额: 5; 百分比: 2.5
企业名称: 陕西明德教育科技有限公司; 出资额: 195; 百分比: 97.5 [名称变更] | 企业名称: 西安外事学院; 出资额: 5; 百分比: 2.5
企业名称: 陕西鱼化龙教育科技有限公司; 出资额: 195; 百分比: 97.5 | 2015-01-26 |
法定代表人变更 | 何朗 | 张国起 | 2015-01-26 |
许可经营项目变更 | 普通机动车驾驶员培训(二级)(C1)(上述依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 普通机动车驾驶员培训(二级)(C1)(此项经营范围有效期至2017年03月06日)。 | 2015-01-26 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 西安外事学院; 出资额: 5; 百分比: 2.5
企业名称: 陕西明德教育科技有限公司; 出资额: 195; 百分比: 97.5 | 企业名称: 西安外事学院; 出资额: 5; 百分比: 2.5
企业名称: 陕西鱼化龙教育科技有限公司; 出资额: 195; 百分比: 97.5 | 2015-01-26 |
经营范围(业务范围)变更 | 许可经营项目:普通机动车驾驶员培训(二级)(C1)(上述依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 许可经营项目:普通机动车驾驶员培训(二级)(C1)(上述经营范围涉及许可经营项目的;凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营;未经许可不得经营)。一般经营项目: | 2015-01-26 |
投资人变更 | 企业名称: 西安外事学院; 出资额: 5; 百分比: 2.5
企业名称: 陕西明德教育科技有限公司; 出资额: 195; 百分比: 97.5 [名称变更] | 企业名称: 西安外事学院; 出资额: 5; 百分比: 2.5
企业名称: 陕西鱼化龙教育科技有限公司; 出资额: 195; 百分比: 97.5 | 2015-01-25 |
主要人员备案 | 姓名: 何朗; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
姓名: 侯晓楠; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 何朗; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 张国起; 证件号码: *****************X; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2015-01-25 |
经营范围变更 | 许可经营项目:普通机动车驾驶员培训(二级)(C1)(上述依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 许可经营项目:普通机动车驾驶员培训(二级)(C1)(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)。一般经营项目: | 2015-01-25 |
法定代表人变更 | 何朗 | 张国起 | 2015-01-25 |
经营范围变更 | 许可经营项目:普通机动车驾驶员培训(二级)(C1)(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)。一般经营项目: | 许可经营项目:普通机动车驾驶员培训(二级)(C1)(此项经营范围有效期至2017年03月06日)。一般经营项目: | 2014-09-25 |
换照 | 办理换照业务 | - | 2014-09-25 |
换照 | 办理换照业务 | - | 2014-09-24 |
经营范围变更 | 许可经营项目:普通机动车驾驶员培训(二级)(C1)(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)。一般经营项目: | 许可经营项目:普通机动车驾驶员培训(二级)(C1)(此项经营范围有效期至2017年03月06日)。一般经营项目: | 2014-09-24 |
法定代表人变更 | 张国起 | 黄藤 | 2012-05-24 |
监事备案 | 张国起,证件号码:*****************X,职位:执行董事兼总经理 [新增]
何朗,证件号码:******************,职位:监事 | 何朗,证件号码:******************,职位:监事
黄藤,证件号码:******************,职位:执行董事兼总经理 [退出] | 2012-05-24 |
主要人员备案 | 张国起,证件号码:*****************X,职位:执行董事兼总经理 [新增]
何朗,证件号码:******************,职位:监事 | 何朗,证件号码:******************,职位:监事
黄藤,证件号码:******************,职位:执行董事兼总经理 [退出] | 2012-05-24 |
经理备案 | 张国起,证件号码:*****************X,职位:执行董事兼总经理 [新增]
何朗,证件号码:******************,职位:监事 | 何朗,证件号码:******************,职位:监事
黄藤,证件号码:******************,职位:执行董事兼总经理 [退出] | 2012-05-24 |
许可经营项目变更 | 普通机动车驾驶员培训(二级)(C1)(此项经营范围有效期至2017年03月06日)。 | 普通机动车驾驶员培训(二级)(C1)(此项经营范围有效期至2012年3月15日)。 | 2012-03-23 |
经营范围变更 | 许可经营项目:普通机动车驾驶员培训(二级)(C1)(此项经营范围有效期至2017年03月06日)。一般经营项目: | 许可经营项目:普通机动车驾驶员培训(二级)(C1)(此项经营范围有效期至2012年3月15日)。一般经营项目: | 2012-03-23 |