鞍山市北泰金属结构有限公司,办公室地址位于东北地区Zui大的钢铁工业城市鞍山,海城市腾鳌镇北石桥村,我公司主要提供金属结构件制作、非标设备制作(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
鞍山市北泰金属结构有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
武彬 | 60% | 人民币30.0万元 |
唐兴智 | 40% | 人民币20.0万元 |
鞍山市北泰金属结构有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
期限变更 | 2027-04-09 | 2017-04-09 | 2017-04-07 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2017-04-09 | 2008-04-09 | 2007-10-24 |
地址变更 | 海城市腾鳌镇北石桥村 | 海城市腾鳌特区环宇异型钢厂院内 | 2007-10-24 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2008-04-09 | 2007-04-09 | 2007-05-23 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 金属结构件制作、非标设备制作 | 金属结构件制作安装、非标设备制作 | 2004-05-20 |
名称变更 | 鞍山市北泰金属结构有限公司 | 鞍山市北泰金属结构制作安装有限公司 | 2004-05-20 |
投资人变更 | 武彬; 唐兴智; | 武彬; 唐兴智; 张丽华; [退出] | 2004-04-14 |
高级管理人员备案 | 武彬执行董事兼总经理 唐兴智监事 | 武彬董事长兼总经理 张丽华董事 [退出] 王洪兵监事 [退出] 唐兴智董事 | 2004-04-14 |
名称变更 | 鞍山市北泰金属结构制作安装有限公司 | 鞍山市腾鳌北泰建筑工程安装有限公司 | 2004-04-14 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2007-04-09 | 2008-07-27 | 2004-04-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1武彬执行董事兼总经理;2唐兴智监事; | 1武彬董事长兼总经理;2张丽华董事;3王洪兵监事;4唐兴智董事; | 2004-04-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1武彬;2唐兴智; | 1武彬;2唐兴智;3张丽华; | 2004-04-14 |
鞍山市北泰金属结构有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
唐兴智 | 监事 |
武彬 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [鞍山市北泰金属结构有限公司] 在顺企网鞍山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。