深圳泰商基金管理有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司),我公司主要提供股权投资基金管理;受托资产管理、投资管理、资本管理、资产管理、财富管理;物业管理;房地产经纪;房地产信息咨询;自有物业租赁;开展股权投资和企业上市咨询业务;投资兴办实业;信息咨询;从事广告业务;票务代售;网上从事商贸活动;国内贸易。。^
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 崔涛
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳泰商基金管理有限公司 |
简称: | 泰商基金管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 股权投资基金管理(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理、投资管理、资本管理、资产管理、财富管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);物业管理;房地产经纪;房地产信息咨询;自有物业租赁;开展股权投资和企业上市咨询业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);信息咨询(不含限制项目);从事广告业务;票务代售;网上从事商贸活动;国内贸易。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ |
营业执照号码: | 91440300359710324U |
发证机关: | 南山局 |
核准日期: | 2015-12-29 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年12月29日 |
注册资本: | 500万元人民币 (万元) |
所属分类: | 企业管理及投资咨询 |
所属城市: | 深圳企业网 |
顺企编码: | 44133456 |
深圳泰商基金管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
吕江 | 99% | 人民币990.0万元 |
宫立春 | 1% | 人民币10.0万元 |
深圳泰商基金管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
成员 | 吕江(执行董事),宫立春(监事),吕江(总经理) | 王晓雷(总经理),王晓雷(执行董事),邬兆轩(监事) | 2020-01-09 |
投资人 | 吕江 990(万元)99% 宫立春 10(万元)1% | 王晓雷 990(万元)99% 马玉 10(万元)1% | 2020-01-09 |
负责人 | 吕江 | 王晓雷 | 2020-01-09 |
指定联系人 | 吕江(执行董事), 宫立春(监事), 吕江(总经理) | 王晓雷(总经理), 王晓雷(执行董事), 邬兆轩(监事) | 2020-01-09 |
指定联系人 | 吕江 | 王晓雷 | 2020-01-09 |
指定联系人 | 吕江 990(万元)99% 宫立春 10(万元)1% | 马玉 10(万元)1% 王晓雷 990(万元)99% | 2020-01-09 |
章程备案 | 2020-01-06 | 2018-03-08 | 2020-01-09 |
其他事项备案 | - | - | 2020-01-09 |
投资人变更 | - | - | 2020-01-09 |
高级管理人员备案 | - | - | 2020-01-09 |
负责人变更 | - | - | 2020-01-09 |
成员 | 王晓雷(总经理),邬兆轩(监事),王晓雷(执行董事) | 崔涛(执行董事),王继荣(监事),崔涛(总经理) | 2018-03-14 |
投资人 | 马玉 10(万元)1% 王晓雷 990(万元)99% | 深圳摇钱树基金管理有限公司 500(万元)100% | 2018-03-14 |
负责人 | 王晓雷 | 崔涛 | 2018-03-14 |
指定联系人 | 马玉 10(万元)1% 王晓雷 990(万元)99% | 深圳摇钱树基金管理有限公司 500(万元)100% | 2018-03-14 |
指定联系人 | 王晓雷(总经理), 邬兆轩(监事), 王晓雷(执行董事) | 崔涛(执行董事), 王继荣(监事), 崔涛(总经理) | 2018-03-14 |
注册资本 | 1000人民币( + 100% ) | 500人民币 | 2018-03-14 |
负责人变更 | 总经理:王晓雷; 股东:; 股东:; 工商联络员:王晓雷; 法定代表人:王晓雷; 监事:邬兆轩; 董事长:王晓雷; | 董事长:崔涛; 工商联络员:崔涛; 法定代表人:崔涛; 监事:王继荣; 股东:深圳摇钱树基金管理有限公司; 总经理:崔涛; | 2018-03-14 |
高级管理人员备案 | 总经理:王晓雷 [新增] 监事:邬兆轩 [新增] 执行董事:王晓雷 [新增] | 总经理:崔涛 [退出] 执行董事:崔涛 [退出] 监事:王继荣 [退出] | 2018-03-14 |
投资人变更 | 股东名称:马玉、出资额:10、出资比例:1; [新增] 股东名称:王晓雷、出资额:990、出资比例:99; [新增] | 股东名称:深圳摇钱树基金管理有限公司、出资额:500、出资比例:100; [退出] | 2018-03-14 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2018-03-14 |
指定联系人 | 王晓雷 | 崔涛 | 2018-03-14 |
监事信息 | 邬兆轩(监事) [新增] | 王继荣(监事) [退出] | 2018-03-14 |
董事长或执行董事成员 | 王晓雷(执行董事) [新增] | 崔涛(执行董事) [退出] | 2018-03-14 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1152 | 2018-03-14 |
注册资本变更 | 1000( + 100% ) | 500 | 2018-03-14 |
总经理 | 王晓雷(总经理) [新增] | 崔涛(总经理) [退出] | 2018-03-14 |
投资人变更 | 名称:马玉,出资额:10,出资比例:1 [新增] 名称:王晓雷,出资额:990,出资比例:99 [新增] | 名称:深圳摇钱树基金管理有限公司,出资额:500,出资比例:100 [退出] | 2018-03-14 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2018-03-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-03-08 | 1900-01-01 | 2018-03-14 |
注册资本变更 | 1000人民币( + 100% ) | 500人民币 | 2018-03-14 |
成员 | 王继荣(监事) | 何美丽(监事) | 2017-06-07 |
高级管理人员备案 | 监事:王继荣 [新增] | 监事:何美丽 [退出] | 2017-06-07 |
监事信息 | 王继荣(监事) [新增] | 何美丽(监事) [退出] | 2017-06-07 |
监事成员 | 崔涛(执行(常务)董事) 王继荣(监事) [新增] 崔涛(总经理) | 崔涛(执行(常务)董事) 何美丽(监事) [退出] 崔涛(总经理) | 2017-06-07 |
本页是 [深圳泰商基金管理有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关企业管理及投资咨询