深圳市酷达易科技贸易有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市南山区沙河西路鼎新大厦东座813,我公司主要提供计算机软硬件的技术开发与销售,网页设计,国内贸易,经营进出口业务,互联网游戏软件、手机游戏软件的开发与销售;计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术咨询;计算机设备及软件的销售.^从事广告业务。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市酷达易科技贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄嵘 | 90% | 人民币90万元 |
冯钦 | 10% | 人民币10万元 |
深圳市酷达易科技贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人 | 刘礼勇 | 冯钦 | 2019-09-05 |
成员 | 刘礼勇 | 冯钦 | 2019-09-05 |
成员 | 刘礼勇(总经理),刘礼勇(执行董事) | 冯钦(总经理),冯钦(执行董事) | 2019-09-05 |
负责人变更 | - | - | 2019-09-05 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-09-05 |
投资人 | 冯钦 10(万元)10% 黄嵘 90(万元)90% | 林奕滨 10(万元)10% 吴智恒 90(万元)90% | 2019-08-02 |
负责人 | 冯钦 | 段小梅 | 2019-08-02 |
成员 | 冯钦(执行董事),黄嵘(监事),冯钦(总经理) | 林奕滨(监事),段小梅(总经理),段小梅(执行董事) | 2019-08-02 |
成员 | 冯钦 10(万元)10% 黄嵘 90(万元)90% | 林奕滨 10(万元)10% 吴智恒 90(万元)90% | 2019-08-02 |
成员 | 冯钦 | 段小梅 | 2019-08-02 |
负责人变更 | - | - | 2019-08-02 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-08-02 |
章程备案 | 2019-07-30 | 2017-12-25 | 2019-08-02 |
投资人变更 | - | - | 2019-08-02 |
负责人 | 段小梅 | 何忆南 | 2018-01-21 |
成员 | 段小梅 | 何忆南 | 2018-01-21 |
成员 | 段小梅(总经理),段小梅(执行董事) | 何忆南(执行董事),何忆南(总经理) | 2018-01-21 |
负责人变更 | 总经理:段小梅; 董事长:段小梅; 法定代表人:段小梅; | 法定代表人:何忆南; 总经理:何忆南; 董事长:何忆南; | 2018-01-21 |
高级管理人员备案 | 总经理:段小梅 [新增] 执行董事:段小梅 [新增] | 执行董事:何忆南 [退出] 总经理:何忆南 [退出] | 2018-01-21 |
董事长或执行董事成员 | 段小梅(执行董事) [新增] | 何忆南(执行董事) [退出] | 2018-01-21 |
总经理 | 段小梅(总经理) [新增] | 何忆南(总经理) [退出] | 2018-01-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-25 | 1900-01-01 | 2017-12-27 |
地址变更 | 深圳市南山区南头街道仓前锦福苑5栋1006 | 深圳市南山区沙河西路鼎新大厦东座813 | 2017-12-27 |
负责人 | 何忆南 | 吴智恒 | 2016-08-19 |
成员 | 何忆南(总经理),林奕滨(监事),何忆南(执行董事) | 吴智恒(执行董事),林奕滨(监事),吴智恒(总经理) | 2016-08-19 |
成员 | 何忆南 | 吴智恒 | 2016-08-19 |
负责人变更 | 法定代表人:何忆南; 总经理:何忆南; 监事:林奕滨; 董事长:何忆南; | 董事长:吴智恒; 法定代表人:吴智恒; 总经理:吴智恒; 监事:林奕滨; | 2016-08-19 |
高级管理人员备案 | 执行董事:何忆南 [新增] 监事:林奕滨 总经理:何忆南 [新增] | 监事:林奕滨 执行董事:吴智恒 [退出] 总经理:吴智恒 [退出] | 2016-08-19 |
高管人员 | 何忆南(总经理) [新增] | 吴智恒(总经理) [退出] | 2016-08-19 |
董事长或执行董事成员 | 何忆南(执行董事) [新增] | 吴智恒(执行董事) [退出] | 2016-08-19 |
董事成员 | 林奕滨(监事) 何忆南(执行(常务)董事) [新增] 何忆南(总经理) [新增] | 吴智恒(执行(常务)董事) [退出] 林奕滨(监事) 吴智恒(总经理) [退出] | 2016-08-19 |
法定代表人 | 何忆南 | 吴智恒 | 2016-08-19 |
高管人员 | 林奕滨(监事) 何忆南(执行(常务)董事) [新增] 何忆南(总经理) [新增] | 吴智恒(执行(常务)董事) [退出] 林奕滨(监事) 吴智恒(总经理) [退出] | 2016-08-19 |
高管人员 | 林奕滨(监事) 何忆南(执行(常务)董事) 何忆南(总经理) | 吴智恒(执行(常务)董事) 林奕滨(监事) 吴智恒(总经理) | 2016-08-19 |
董事成员 | 林奕滨(监事) 何忆南(执行(常务)董事) 何忆南(总经理) | 吴智恒(执行(常务)董事) 林奕滨(监事) 吴智恒(总经理) | 2016-08-19 |
法定代表人(负责人) | 吴智恒 | 文义 | 2015-12-31 |
股东(投资人) | 林奕滨 10(万元) 10% 吴智恒 90(万元) 90% | 潘峰 10(万元) 10% 文义 90(万元) 90% | 2015-12-31 |
董事成员 | 吴智恒(执行(常务)董事) 林奕滨(监事) 吴智恒(总经理) | 文义(执行(常务)董事) 文义(总经理) 潘峰(监事) | 2015-12-31 |
监事成员 | 吴智恒(执行(常务)董事) 林奕滨(监事) 吴智恒(总经理) | 文义(执行(常务)董事) 文义(总经理) 潘峰(监事) | 2015-12-31 |
高管人员 | 吴智恒(执行(常务)董事) 林奕滨(监事) 吴智恒(总经理) | 文义(执行(常务)董事) 文义(总经理) 潘峰(监事) | 2015-12-31 |
投资人 | 吴智恒 90(万元)90% 林奕滨 10(万元)10% | 文义 90(万元)90% 潘峰 10(万元)10% | 2015-12-31 |
负责人 | 吴智恒 | 文义 | 2015-12-31 |
成员 | 吴智恒 | 文义 | 2015-12-31 |
成员 | 吴智恒 90(万元)90% 林奕滨 10(万元)10% | 文义 90(万元)90% 潘峰 10(万元)10% | 2015-12-31 |
成员 | 吴智恒(执行董事),林奕滨(监事),吴智恒(总经理) | 潘峰(监事),文义(执行董事),文义(总经理) | 2015-12-31 |
投资人变更 | 股东名称:吴智恒、出资额:90、出资比例:90; [新增] 股东名称:林奕滨、出资额:10、出资比例:10; [新增] | 股东名称:文义、出资额:90、出资比例:90; [退出] 股东名称:潘峰、出资额:10、出资比例:10; [退出] | 2015-12-31 |
负责人变更 | 董事长:吴智恒; 股东:林奕滨; 法定代表人:吴智恒; 股东:吴智恒; 总经理:吴智恒; 监事:林奕滨; | 股东:潘峰; 法定代表人:文义; 股东:文义; 总经理:文义; 监事:潘峰; 董事长:文义; | 2015-12-31 |
高级管理人员备案 | 总经理:吴智恒 [新增] 执行董事:吴智恒 [新增] 监事:林奕滨 [新增] | 监事:潘峰 [退出] 总经理:文义 [退出] 执行董事:文义 [退出] | 2015-12-31 |
董事长或执行董事成员 | 吴智恒(执行董事) [新增] | 文义(执行董事) [退出] | 2015-12-31 |
监事信息 | 林奕滨(监事) [新增] | 潘峰(监事) [退出] | 2015-12-31 |
高管人员 | 吴智恒(总经理) [新增] | 文义(总经理) [退出] | 2015-12-31 |
投资人变更 | 名称:吴智恒,出资额:90,出资比例:90 [新增] 名称:林奕滨,出资额:10,出资比例:10 [新增] | 名称:潘峰,出资额:10,出资比例:10 [退出] 名称:文义,出资额:90,出资比例:90 [退出] | 2015-12-31 |
高管人员 | 吴智恒(执行(常务)董事) [新增] 林奕滨(监事) [新增] 吴智恒(总经理) [新增] | 文义(执行(常务)董事) [退出] 文义(总经理) [退出] 潘峰(监事) [退出] | 2015-12-31 |
监事成员 | 吴智恒(执行(常务)董事) [新增] 林奕滨(监事) [新增] 吴智恒(总经理) [新增] | 文义(执行(常务)董事) [退出] 文义(总经理) [退出] 潘峰(监事) [退出] | 2015-12-31 |
董事成员 | 吴智恒(执行(常务)董事) [新增] 林奕滨(监事) [新增] 吴智恒(总经理) [新增] | 文义(执行(常务)董事) [退出] 文义(总经理) [退出] 潘峰(监事) [退出] | 2015-12-31 |
股东 | 林奕滨 10(万元) 10% [新增] 吴智恒 90(万元) 90% [新增] | 潘峰 10(万元) 10% [退出] 文义 90(万元) 90% [退出] | 2015-12-31 |
统一社会信用代码 | *****9 | - | 2015-08-19 |
投资人 | 文义 90(万元)90% 潘峰 10(万元)10% | 黎兵 50(万元)50% 刘吟 50(万元)50% | 2015-08-19 |
负责人 | 文义 | 刘吟 | 2015-08-19 |
成员 | 文义 90(万元)90% 潘峰 10(万元)10% | 黎兵 50(万元)50% 刘吟 50(万元)50% | 2015-08-19 |
成员 | 潘峰(监事),文义(执行董事),文义(总经理) | 刘吟(执行董事),黎兵(监事),刘吟(总经理) | 2015-08-19 |
成员 | 文义 | 刘吟 | 2015-08-19 |
负责人变更 | 股东:潘峰; 法定代表人:文义; 监事:潘峰; 董事长:文义; 股东:文义; 总经理:文义; | 监事:黎兵; 法定代表人:刘吟; 股东:刘吟; 董事长:刘吟; 总经理:刘吟; 股东:黎兵; | 2015-08-19 |
高级管理人员备案 | 监事:潘峰 [新增] 总经理:文义 [新增] 执行董事:文义 [新增] | 总经理:刘吟 [退出] 执行董事:刘吟 [退出] 监事:黎兵 [退出] | 2015-08-19 |
投资人变更 | 股东名称:文义、出资额:90、出资比例:90; [新增] 股东名称:潘峰、出资额:10、出资比例:10; [新增] | 股东名称:刘吟、出资额:50、出资比例:50; [退出] 股东名称:黎兵、出资额:50、出资比例:50; [退出] | 2015-08-19 |
其他事项备案 | *****9 | - | 2015-08-19 |
监事信息 | 潘峰(监事) [新增] | 黎兵(监事) [退出] | 2015-08-19 |
董事长或执行董事成员 | 文义(执行董事) [新增] | 刘吟(执行董事) [退出] | 2015-08-19 |
高管人员 | 文义(总经理) [新增] | 刘吟(总经理) [退出] | 2015-08-19 |
投资人变更 | 名称:潘峰,出资额:10,出资比例:10 [新增] 名称:文义,出资额:90,出资比例:90 [新增] | 名称:黎兵,出资额:50,出资比例:50 [退出] 名称:刘吟,出资额:50,出资比例:50 [退出] | 2015-08-19 |
高管人员 | 文义(执行(常务)董事) [新增] 文义(总经理) [新增] 潘峰(监事) [新增] | 刘吟(总经理) [退出] 刘吟(执行(常务)董事) [退出] 黎兵(监事) [退出] | 2015-08-19 |
经营范围 | 计算机软硬件的技术开发与销售,网页设计,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务,互联网游戏软件、手机游戏软件的开发与销售;计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术咨询;计算机设备及软件的销售.^从事广告业务。 | 计算机软硬件的技术开发与销售,网页设计,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务。^从事广告业务。 | 2015-08-19 |
监事成员 | 文义(执行(常务)董事) [新增] 文义(总经理) [新增] 潘峰(监事) [新增] | 刘吟(总经理) [退出] 刘吟(执行(常务)董事) [退出] 黎兵(监事) [退出] | 2015-08-19 |
一照一码升级 | - | - | 2015-08-19 |
股东 | 潘峰 10(万元) 10% [新增] 文义 90(万元) 90% [新增] | 黎兵 50(万元) 50% [退出] 刘吟 50(万元) 50% [退出] | 2015-08-19 |
董事成员 | 文义(执行(常务)董事) [新增] 文义(总经理) [新增] 潘峰(监事) [新增] | 刘吟(总经理) [退出] 刘吟(执行(常务)董事) [退出] 黎兵(监事) [退出] | 2015-08-19 |
董事成员 | 文义(执行(常务)董事) 文义(总经理) 潘峰(监事) | 刘吟(总经理) 刘吟(执行(常务)董事) 黎兵(监事) | 2015-08-19 |
法定代表人(负责人) | 文义 | 刘吟 | 2015-08-19 |
股东(投资人) | 潘峰 10(万元) 10% 文义 90(万元) 90% | 黎兵 50(万元) 50% 刘吟 50(万元) 50% | 2015-08-19 |
一照一码升级 | 2015-08-19 | ||
监事成员 | 文义(执行(常务)董事) 文义(总经理) 潘峰(监事) | 刘吟(总经理) 刘吟(执行(常务)董事) 黎兵(监事) | 2015-08-19 |
高管人员 | 文义(执行(常务)董事) 文义(总经理) 潘峰(监事) | 刘吟(总经理) 刘吟(执行(常务)董事) 黎兵(监事) | 2015-08-19 |
深圳市酷达易科技贸易有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
林奕滨 | 监事 |
何忆南 | 执行(常务)董事 |
何忆南 | 总经理 |
本页是 [深圳市酷达易科技贸易有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。