变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 杨育武(总经理) | 杨淑燕(总经理) | 2021-09-28 |
期限 | 永续经营 | 自2012-08-03至2022-08-03 | 2021-09-28 |
期限 | 2012-08-03,, | 2012-08-03,2022-08-03,10 | 2021-09-28 |
投资人 | 陈伟强 10(万元)5%杨育武 188(万元)94%周小金 2(万元)1% | 陈伟强 10(万元)5%杨育武 190(万元)95% | 2021-09-28 |
股权和公证书 | - | - | 2021-09-28 |
总经理 | 杨育武(总经理) [新增] | 杨淑燕(总经理) [退出] | 2021-09-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-09-24 | 2019-08-20 | 2021-09-28 |
股东 | 陈伟强 10(万元)5% [新增]
杨育武 190( + 1800% )(万元)95% | 杨育武 10(万元)100% | 2019-08-22 |
一般经营项目 | 电子产品、电脑周边散热风扇的技术开发与销售;3C配件,手机及周边配件、电脑及电脑配件、安防监控设备、音响及耳机、车载用品的销售;国内外贸易;经营电子商务;经营进出口业务。 | 电子产品、电脑周边散热风扇的技术开发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。 | 2019-08-22 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-08-22 |
注册资本 | 200 人民币( + 1900% ) | 10 人民币 | 2019-08-22 |
投资人 | 陈伟强 10(万元)5% 杨育武 190(万元)95% | 杨育武 10(万元)100% | 2019-08-22 |
- | 电子产品、电脑周边散热风扇的技术开发与销售;3C配件,手机及周边配件、电脑及电脑配件、安防监控设备、音响及耳机、车载用品的销售;国内外贸易;经营电子商务;经营进出口业务。 | 电子产品、电脑周边散热风扇的技术开发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。 | 2019-08-22 |
章程备案 | 2019-08-20 | 1900-01-01 | 2019-08-22 |
投资人变更 | - | - | 2019-08-22 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2019-08-22 |
注册资本变更 | 200( + 1900% ) | 10 | 2019-08-22 |
成员 | 杨育武 | 杨淑燕 | 2017-03-08 |
成员 | 杨育武
10(万元)100% | 杨淑燕
10(万元)100% | 2017-03-08 |
成员 | 杨育武(执行董事) | 杨淑燕(执行董事) | 2017-03-08 |
投资人 | 杨育武 10(万元)100% | 杨淑燕 10(万元)100% | 2017-03-08 |
负责人 | 杨育武 | 杨淑燕 | 2017-03-08 |
投资人变更 | 股东名称:杨育武、出资额:10、出资比例:100; [新增] | 股东名称:杨淑燕、出资额:10、出资比例:100; [退出] | 2017-03-08 |
高级管理人员备案 | 执行董事:杨育武 [新增] | 执行董事:杨淑燕 [退出] | 2017-03-08 |
负责人变更 | 法定代表人:杨育武;
股东:;
董事长:杨育武; | 股东:杨淑燕;
法定代表人:杨淑燕;
董事长:杨淑燕; | 2017-03-08 |
董事长或执行董事成员 | 杨育武(执行董事) [新增] | 杨淑燕(执行董事) [退出] | 2017-03-08 |
投资人变更 | 名称:杨育武,出资额:10,出资比例:100 [新增] | 名称:杨淑燕,出资额:10,出资比例:100 [退出] | 2017-03-08 |
董事成员 | 杨育武(执行(常务)董事) [新增]
杨淑燕(总经理)
曹红群(监事) | 杨淑燕(总经理)
杨淑燕(执行(常务)董事)
曹红群(监事) | 2017-03-08 |
股东 | 杨育武 10(万元) 100% [新增] | 杨淑燕 10(万元) 100% [退出] | 2017-03-08 |
法定代表人 | 杨育武 | 杨淑燕 | 2017-03-08 |
成员 | 杨淑燕 | 刘金丰 | 2016-01-05 |
成员 | 杨淑燕
10(万元)100% | 刘金丰
10(万元)100% | 2016-01-05 |
统一社会信用代码 | *****W | - | 2016-01-05 |
成员 | 曹红群(监事),杨淑燕(执行董事),杨淑燕(总经理) | 刘金丰(总经理),李文秀(监事),刘金丰(执行董事) | 2016-01-05 |
投资人 | 杨淑燕 10(万元)100% | 刘金丰 10(万元)100% | 2016-01-05 |
负责人 | 杨淑燕 | 刘金丰 | 2016-01-05 |
负责人变更 | 法定代表人:杨淑燕;
股东:杨淑燕;
董事长:杨淑燕;
监事:曹红群;
总经理:杨淑燕; | 法定代表人:刘金丰;
股东:刘金丰;
董事长:刘金丰;
监事:李文秀;
总经理:刘金丰; | 2016-01-05 |
高级管理人员备案 | 总经理:杨淑燕 [新增]
执行董事:杨淑燕 [新增]
监事:曹红群 [新增] | 监事:李文秀 [退出]
执行董事:刘金丰 [退出]
总经理:刘金丰 [退出] | 2016-01-05 |
投资人变更 | 股东名称:杨淑燕、出资额:10、出资比例:100; [新增] | 股东名称:刘金丰、出资额:10、出资比例:100; [退出] | 2016-01-05 |
其他事项备案 | *****W | - | 2016-01-05 |
高管人员 | 杨淑燕(总经理) [新增] | 刘金丰(总经理) [退出] | 2016-01-05 |
投资人变更 | 名称:杨淑燕,出资额:10,出资比例:100 [新增] | 名称:刘金丰,出资额:10,出资比例:100 [退出] | 2016-01-05 |
监事信息 | 曹红群(监事) [新增] | 李文秀(监事) [退出] | 2016-01-05 |
董事长或执行董事成员 | 杨淑燕(执行董事) [新增] | 刘金丰(执行董事) [退出] | 2016-01-05 |
监事成员 | 杨淑燕(总经理) [新增]
杨淑燕(执行(常务)董事) [新增]
曹红群(监事) [新增] | 刘金丰(总经理) [退出]
李文秀(监事) [退出]
刘金丰(执行(常务)董事) [退出] | 2016-01-05 |
董事成员 | 杨淑燕(总经理) [新增]
杨淑燕(执行(常务)董事) [新增]
曹红群(监事) [新增] | 刘金丰(总经理) [退出]
李文秀(监事) [退出]
刘金丰(执行(常务)董事) [退出] | 2016-01-05 |
高管人员 | 杨淑燕(总经理) [新增]
杨淑燕(执行(常务)董事) [新增]
曹红群(监事) [新增] | 刘金丰(总经理) [退出]
李文秀(监事) [退出]
刘金丰(执行(常务)董事) [退出] | 2016-01-05 |
股东 | 杨淑燕 10(万元) 100% [新增] | 刘金丰 10(万元) 100% [退出] | 2016-01-05 |
住所 | 深圳市福田区华强北街道赛格广场10B13 | 深圳市龙华新区大浪街道三合华侨新村一区华荣路67-69号514房 | 2016-01-05 |
一照一码升级 | - | - | 2016-01-05 |
法定代表人(负责人) | 杨淑燕 | 刘金丰 | 2016-01-05 |
一照一码升级 | | | 2016-01-05 |
经营范围 | 电子产品、电脑周边散热风扇的技术开发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。^ | 3C数码产品、电子产品、安防产品、电子元器件、五金机械产品、环保节能产品的技术开发与销售;服装、服饰、面料产品的销售;文化活动策划(不含经营卡拉OK歌舞厅);国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 2016-01-05 |
监事成员 | 杨淑燕(总经理) 杨淑燕(执行(常务)董事) 曹红群(监事) | 刘金丰(执行(常务)董事) 刘金丰(总经理) 李文秀(监事) | 2016-01-05 |
高管人员 | 杨淑燕(总经理) 杨淑燕(执行(常务)董事) 曹红群(监事) | 刘金丰(执行(常务)董事) 刘金丰(总经理) 李文秀(监事) | 2016-01-05 |
董事成员 | 杨淑燕(总经理) 杨淑燕(执行(常务)董事) 曹红群(监事) | 刘金丰(执行(常务)董事) 刘金丰(总经理) 李文秀(监事) | 2016-01-05 |
股东(投资人) | 杨淑燕 10(万元) 100% | 刘金丰 10(万元) 100% | 2016-01-05 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-12-30 |
负责人变更 | - | - | 2013-12-30 |
股权 | 刘金丰(总经理), [新增]
李文秀(监事), [新增]
刘金丰(执行董事) [新增] | 郑书菊(监事), [退出]
曲增山(总经理), [退出]
曲增山(执行董事) [退出] | 2013-12-30 |
股权 | 刘金丰 [新增] | 曲增山 [退出] | 2013-12-30 |
其他事项备案 | - | - | 2013-12-30 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2013-12-30 |
股权 | 刘金丰 10(万元)100% [新增] | 曲增山 6(万元)60% [退出]
郑书菊 4(万元)40% [退出] | 2013-12-30 |
成员 | 刘金丰(总经理),李文秀(监事),刘金丰(执行董事) | 郑书菊(监事),曲增山(总经理),曲增山(执行董事) | 2013-12-30 |
负责人 | 刘金丰 | 曲增山 | 2013-12-30 |
高管人员 | 刘金丰(总经理) [新增] | 曲增山(总经理) [退出] | 2013-12-30 |
监事信息 | 李文秀(监事) [新增] | 郑书菊(监事) [退出] | 2013-12-30 |
董事长或执行董事成员 | 刘金丰(执行董事) [新增] | 曲增山(执行董事) [退出] | 2013-12-30 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2013-12-30 |
其他事项备案 | - | - | 2013-07-12 |
地址变更 | 深圳市龙华新区大浪街道三合华侨新村一区华荣路67-69号514房 | 深圳市宝安区大浪街道同胜社区三合华侨新村B区30号903(办公场所) | 2013-07-12 |