变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2021-04-25 | 1900-01-01 | 2021-04-29 |
期限 | 2011-11-14,, | 2011-11-14,2021-11-14,10 | 2021-04-29 |
期限 | 永续经营 | 自2011-11-14至2021-11-14 | 2021-04-29 |
一般经营项目 | 塑胶五金、五金制品、工业制品、五金机电产品、电子产品的技术开发与销售;经营电子商务;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) | 塑胶五金、五金制品的技术开发与销售。(不含再生资源回收经营及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目) | 2021-04-29 |
指定联系人 | 李劲松 | null | 2021-04-29 |
章程修正案 | - | - | 2021-04-29 |
升级换照 | - | - | 2021-04-29 |
名称 | 深圳市翰昌工业制品有限公司 | 深圳市翰昌塑胶五金制品有限公司 | 2021-04-29 |
董事长或执行董事成员 | 缪可可(执行董事) [新增] | 祝飞(执行董事) [退出] | 2019-08-23 |
负责人变更 | 缪可可 | 祝飞 | 2019-08-23 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)缪可可,10,100 | 名称,出资额,出资比例(%)祝飞,5,50缪可可,5,50 | 2019-08-23 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2019-08-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2019-08-22 | - | 2019-08-23 |
一照一码换照 | *****7 | - | 2018-01-15 |
负责人变更 | 李劲松 | 曾发琴 | 2016-01-15 |
高级管理人员备案 | 总经理:李劲松;监事:华孟君;执行董事:李劲松; | 监事:李劲松;总经理:曾发琴;执行董事:曾发琴; | 2016-01-15 |
一照一码升级 | *****5 | - | 2016-01-15 |
负责人变更 | 法定代表人:李劲松;总经理:李劲松;董事长:李劲松;监事:华孟君; | 法定代表人:曾发琴;监事:李劲松;总经理:曾发琴;董事长:曾发琴; | 2016-01-15 |
统一社会信用代码 | *****5 | - | 2016-01-15 |
成员 | 李劲松(执行董事),李劲松(总经理),华孟君(监事) | 李劲松(监事),曾发琴(执行董事),曾发琴(总经理) | 2016-01-15 |
负责人 | 李劲松 | 曾发琴 | 2016-01-15 |
负责人变更 | 法定代表人:李劲松;
总经理:李劲松;
董事长:李劲松;
监事:华孟君; | 法定代表人:曾发琴;
监事:李劲松;
总经理:曾发琴;
董事长:曾发琴; | 2016-01-15 |
高级管理人员备案 | 总经理:李劲松 [新增]
监事:华孟君 [新增]
执行董事:李劲松 [新增] | 监事:李劲松 [退出]
总经理:曾发琴 [退出]
执行董事:曾发琴 [退出] | 2016-01-15 |
其他事项备案 | *****5 | - | 2016-01-15 |
高管人员 | 李劲松(总经理) [新增] | 曾发琴(总经理) [退出] | 2016-01-15 |
监事信息 | 华孟君(监事) [新增] | 李劲松(监事) [退出] | 2016-01-15 |
董事长或执行董事成员 | 李劲松(执行董事) [新增] | 曾发琴(执行董事) [退出] | 2016-01-15 |
监事成员 | 华孟君(监事) [新增]
李劲松(执行(常务)董事)
李劲松(总经理) | 李劲松(监事)
曾发琴(总经理) [退出]
曾发琴(执行(常务)董事) [退出] | 2016-01-15 |
高管人员 | 华孟君(监事) [新增]
李劲松(执行(常务)董事)
李劲松(总经理) | 李劲松(监事)
曾发琴(总经理) [退出]
曾发琴(执行(常务)董事) [退出] | 2016-01-15 |
董事成员 | 华孟君(监事) [新增]
李劲松(执行(常务)董事)
李劲松(总经理) | 李劲松(监事)
曾发琴(总经理) [退出]
曾发琴(执行(常务)董事) [退出] | 2016-01-15 |
董事成员 | 华孟君(监事) 李劲松(执行(常务)董事) 李劲松(总经理) | 李劲松(监事) 曾发琴(总经理) 曾发琴(执行(常务)董事) | 2016-01-15 |
法定代表人(负责人) | 李劲松 | 曾发琴 | 2016-01-15 |
高管人员 | 华孟君(监事) 李劲松(执行(常务)董事) 李劲松(总经理) | 李劲松(监事) 曾发琴(总经理) 曾发琴(执行(常务)董事) | 2016-01-15 |
监事成员 | 华孟君(监事) 李劲松(执行(常务)董事) 李劲松(总经理) | 李劲松(监事) 曾发琴(总经理) 曾发琴(执行(常务)董事) | 2016-01-15 |
一照一码升级 | | | 2016-01-15 |
地址变更 | 深圳市龙华新区大浪办事处龙胜社区田中路28号602 | 深圳市宝安区大浪街道龙胜社区龙胜田中路28号602(办公场所) | 2014-07-01 |
住所 | 深圳市龙华新区大浪办事处龙胜社区田中路28号602 | 深圳市宝安区大浪街道龙胜社区龙胜田中路28号602(办公场所) | 2014-07-01 |
地址变更 | 深圳市龙华新区大浪办事处龙胜社区田中路28号602 | 深圳市宝安区大浪街道龙胜社区龙胜田中路28号602(办公场所) | 2014-06-30 |
商事登记换照 | - | - | 2014-01-13 |
商事登记换照 | - | - | 2014-01-06 |
其他事项备案 | - | - | 2014-01-06 |
地址变更 | 深圳市罗湖区宝岗路笋岗大厦1513 | 深圳市福田区振华路55号工艺大厦1栋2层223室(仅限办公) | 2012-10-12 |
地址变更 | 深圳市宝安区大浪街道龙胜社区龙胜田中路28号602(办公场所) | 深圳市宝安区大浪街道高峰社区上早村B21栋802室(办公场所) | 2012-06-08 |