变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址变更 | 深圳市南山区粤海街道粤兴三道南京大学产学研基地C区四层06室 | 深圳市福田区福田街道福明路嘉汇新城写字楼汇商中心1701 | 2018-01-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-01-25 | 2018-01-10 | 2018-01-26 |
注册资本 | 1000 人民币( + 1900% ) | 50 人民币 | 2018-01-22 |
成员 | 邓志考(总经理),帅海荣(监事),邓志考(执行董事) | 谢宗友(总经理),熊小芳(监事),谢宗友(执行董事) | 2018-01-22 |
投资人 | ="https://www.tianyancha.com/company/3157626704" target="_blank">中研投资控股(深圳)有限公司 1000(万元)100% | = "https://www.tianyancha.com/human/2059799448-c3105272340" target = "_blank">熊小芳 30(万元)60% 谢宗友 20(万元)40% | 2018-01-22 |
负责人 | 邓志考 | 谢宗友 | 2018-01-22 |
高级管理人员备案 | 总经理:邓志考 [新增]
监事:帅海荣 [新增]
执行董事:邓志考 [新增] | 总经理:谢宗友 [退出]
监事:熊小芳 [退出]
执行董事:谢宗友 [退出] | 2018-01-22 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2018-01-22 |
投资人变更 | 股东名称:中研投资控股(深圳)有限公司、出资额:1000、出资比例:100; [新增] | 股东名称:熊小芳、出资额:30、出资比例:60; [退出]
股东名称:谢宗友、出资额:20、出资比例:40; [退出] | 2018-01-22 |
负责人变更 | 法定代表人:邓志考;
监事:帅海荣;
董事长:邓志考;
总经理:邓志考;
股东:; | 股东:熊小芳;
法定代表人:谢宗友;
监事:熊小芳;
股东:谢宗友;
董事长:谢宗友;
总经理:谢宗友; | 2018-01-22 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1100 | 2018-01-22 |
注册资本变更 | 1000( + 1900% ) | 50 | 2018-01-22 |
一般经营项目 | 股权投资基金管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动; 不得从事公开募集基金管理业务);创业投资基金;受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。 | 投资咨询;股权投资基金管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动; 不得从事公开募集基金管理业务);从事担保业务(不含融资性担保业务及其他限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);创业投资基金;国内贸易;受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。 | 2018-01-22 |
投资人变更 | 名称:中研投资控股(深圳)有限公司,出资额:1000,出资比例:100 [新增] | 名称:熊小芳,出资额:30,出资比例:60 [退出]
名称:谢宗友,出资额:20,出资比例:40 [退出] | 2018-01-22 |
董事长或执行董事成员 | 邓志考(执行董事) [新增] | 谢宗友(执行董事) [退出] | 2018-01-22 |
监事信息 | 帅海荣(监事) [新增] | 熊小芳(监事) [退出] | 2018-01-22 |
总经理 | 邓志考(总经理) [新增] | 谢宗友(总经理) [退出] | 2018-01-22 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2018-01-22 |
注册资本变更 | 1000人民币( + 1900% ) | 50人民币 | 2018-01-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-01-10 | 2017-09-15 | 2018-01-22 |
名称变更 | 中广利投资(深圳)有限公司 | 深圳市击鼓投资有限公司 | 2017-09-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-09-15 | 2017-09-01 | 2017-09-19 |
成员 | 熊小芳(监事),谢宗友(总经理),谢宗友(执行董事) | 陈云杰(监事),陈吉生(执行董事),陈吉生(总经理) | 2017-09-08 |
投资人 | 谢宗友 20(万元)40% 熊小芳 30(万元)60% | 陈云杰 30(万元)60% 陈云风 20(万元)40% | 2017-09-08 |
负责人 | 谢宗友 | 陈吉生 | 2017-09-08 |
高级管理人员备案 | 执行董事:谢宗友 [新增]
总经理:谢宗友 [新增]
监事:熊小芳 [新增] | 总经理:陈吉生 [退出]
监事:陈云杰 [退出]
执行董事:陈吉生 [退出] | 2017-09-08 |
负责人变更 | 监事:熊小芳;
股东:;
总经理:谢宗友;
股东:;
法定代表人:谢宗友;
董事长:谢宗友; | 股东:陈云杰;
董事长:陈吉生;
股东:陈云风;
法定代表人:陈吉生;
总经理:陈吉生;
监事:陈云杰; | 2017-09-08 |
投资人变更 | 股东名称:谢宗友、出资额:20、出资比例:40; [新增]
股东名称:熊小芳、出资额:30、出资比例:60; [新增] | 股东名称:陈云杰、出资额:30、出资比例:60; [退出]
股东名称:陈云风、出资额:20、出资比例:40; [退出] | 2017-09-08 |
地址变更 | 深圳市福田区福田街道福明路嘉汇新城写字楼汇商中心1701 | 深圳市龙华新区龙华街道和平路和平小区45栋604 | 2017-09-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-09-01 | 2016-01-14 | 2017-09-08 |
董事长或执行董事成员 | 谢宗友(执行董事) [新增] | 陈吉生(执行董事) [退出] | 2017-09-08 |
投资人变更 | 名称:谢宗友,出资额:20,出资比例:40 [新增]
名称:熊小芳,出资额:30,出资比例:60 [新增] | 名称:陈云杰,出资额:30,出资比例:60 [退出]
名称:陈云风,出资额:20,出资比例:40 [退出] | 2017-09-08 |
总经理 | 谢宗友(总经理) [新增] | 陈吉生(总经理) [退出] | 2017-09-08 |
监事信息 | 熊小芳(监事) [新增] | 陈云杰(监事) [退出] | 2017-09-08 |