大连滨河养殖有限公司,办公室地址位于辽宁省庄河市吴炉镇龙母村邵炉屯,我公司主要提供肉鸡养殖、销售。*
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 大连滨河养殖有限公司 |
简称: | 滨河养殖 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 肉鸡养殖、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* |
营业执照号码: | 210283000105361 |
发证机关: | 庄河市市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-08-05 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年05月13日 |
注册资本: | 400 万 (万元) |
所属分类: | 内陆养殖 |
顺企编码: | 44246504 |
大连滨河养殖有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
抚顺爱丰羽畜禽养殖有限公司 | 51% | 人民币204.0万元 |
王玉荃 | 49% | 人民币196.0万元 |
大连滨河养殖有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 王玉荃 | 王艳 | 2022-08-16 |
投资人变更 | 1王玉荃;2抚顺爱丰羽畜禽养殖有限公司; | 1抚顺爱丰羽畜禽养殖有限公司;2王艳; | 2022-08-16 |
高级管理人员备案 | 1王玉荃经理;2王玉荃执行董事;3彭晓丹监事; | 1王艳经理;2彭晓丹监事;3王艳执行董事; | 2022-08-16 |
投资人变更 | 王玉荃; [新增] 抚顺爱丰羽畜禽养殖有限公司; | 抚顺爱丰羽畜禽养殖有限公司; 王艳; [退出] | 2022-08-16 |
高级管理人员备案 | 王玉荃经理 [新增] 王玉荃执行董事 [新增] 彭晓丹监事 | 王艳经理 [退出] 彭晓丹监事 王艳执行董事 [退出] | 2022-08-16 |
投资人变更 | 1抚顺爱丰羽畜禽养殖有限公司;2王艳; | 1王玉荃;2王艳; | 2022-03-02 |
投资人变更 | 抚顺爱丰羽畜禽养殖有限公司; [新增] 王艳; | 王玉荃; [退出] 王艳; | 2022-03-02 |
高级管理人员备案 | 1王艳经理;2彭晓丹监事;3王艳执行董事; | 1王艳经理;2彭晓丹监事;3王玉荃执行董事; | 2021-10-29 |
负责人变更 | 王艳 | 王玉荃 | 2021-10-29 |
高级管理人员备案 | 王艳经理 彭晓丹监事 王艳执行董事 | 王艳经理 彭晓丹监事 王玉荃执行董事 [退出] | 2021-10-29 |
高级管理人员备案 | 1王艳经理;2彭晓丹监事;3王玉荃执行董事; | 1彭晓丹监事;2刘际亮经理;3王金执行董事; | 2021-09-17 |
投资人变更 | 1王玉荃;2王艳; | 1王金; | 2021-09-17 |
负责人变更 | 王玉荃 | 王金 | 2021-09-17 |
投资人变更 | 王玉荃; [新增] 王艳; [新增] | 王金; [退出] | 2021-09-17 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-09-17 |
高级管理人员备案 | 王艳经理 [新增] 彭晓丹监事 王玉荃执行董事 [新增] | 彭晓丹监事 刘际亮经理 [退出] 王金执行董事 [退出] | 2021-09-17 |
投资人变更 | 1王金; | 1吕国威;2刘际亮; | 2021-06-01 |
负责人变更 | 王金 | 吕国威 | 2021-06-01 |
高级管理人员备案 | 1彭晓丹监事;2刘际亮经理;3王金执行董事; | 1吕国威执行董事;2彭晓丹监事;3刘际亮经理; | 2021-06-01 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-06-01 |
投资人变更 | 王金; [新增] | 吕国威; [退出] 刘际亮; [退出] | 2021-06-01 |
高级管理人员备案 | 彭晓丹监事 刘际亮经理 王金执行董事 [新增] | 吕国威执行董事 [退出] 彭晓丹监事 刘际亮经理 | 2021-06-01 |
高级管理人员备案 | 1吕国威执行董事;2彭晓丹监事;3刘际亮经理; | 1彭晓丹监事;2王司煜经理;3王司煜执行董事; | 2021-01-28 |
负责人变更 | 吕国威 | 王司煜 | 2021-01-28 |
投资人变更 | 1吕国威;2刘际亮; | 1王司煜;2王艳; | 2021-01-28 |
投资人变更 | 吕国威; [新增] 刘际亮; [新增] | 王司煜; [退出] 王艳; [退出] | 2021-01-28 |
高级管理人员备案 | 吕国威执行董事 [新增] 彭晓丹监事 刘际亮经理 [新增] | 彭晓丹监事 王司煜经理 [退出] 王司煜执行董事 [退出] | 2021-01-28 |
高级管理人员备案 | 1彭晓丹监事;2王司煜经理;3王司煜执行董事; | 1袁超执行董事兼总经理;2崔丽监事; | 2020-07-22 |
投资人变更 | 1王司煜;2王艳; | 1抚顺华恩生态牧业有限公司;2袁超; | 2020-07-22 |
负责人变更 | 王司煜 | 袁超 | 2020-07-22 |
投资人变更 | 王司煜; [新增] 王艳; [新增] | 抚顺华恩生态牧业有限公司; [退出] 袁超; [退出] | 2020-07-22 |
高级管理人员备案 | 彭晓丹监事 [新增] 王司煜经理 [新增] 王司煜执行董事 [新增] | 袁超执行董事兼总经理 [退出] 崔丽监事 [退出] | 2020-07-22 |
投资人变更 | 1抚顺华恩生态牧业有限公司;2袁超; | 1兰英双;2于兰宾; | 2019-04-02 |
高级管理人员备案 | 1袁超执行董事兼总经理;2崔丽监事; | 1兰英双监事;2于兰宾执行董事兼总经理; | 2019-04-02 |
负责人变更 | 袁超 | 于兰宾 | 2019-04-02 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-04-02 |
高级管理人员备案 | 袁超执行董事兼总经理 [新增] 崔丽监事 [新增] | 兰英双监事 [退出] 于兰宾执行董事兼总经理 [退出] | 2019-04-02 |
投资人变更 | 抚顺华恩生态牧业有限公司; [新增] 袁超; [新增] | 兰英双; [退出] 于兰宾; [退出] | 2019-04-02 |
高级管理人员备案 | 1.于兰宾 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是,2.兰英双 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.于兰宾 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是,2.矫立洋 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 2015-08-05 |
投资人变更 | 1.兰英双,2.于兰宾 | 1.矫立洋,2.于兰宾 | 2015-08-05 |
投资人变更 | 兰英双, 于兰宾 | 矫立洋, 于兰宾 | 2015-08-05 |
高级管理人员备案 | 于兰宾职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是, 兰英双职务:监事法定代表人标志:否 [新增] | 于兰宾职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是, 矫立洋职务:监事法定代表人标志:否 [退出] | 2015-08-05 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.矫立洋,2.于兰宾 | 1.兰英双,2.于兰宾 | 2015-08-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.于兰宾 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是,2.矫立洋 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.于兰宾 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是,2.兰英双 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 2015-08-05 |
本页是 [大连滨河养殖有限公司] 在顺企网黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。