变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
期限 | 永续经营 | 自2011-12-21至2021-12-21 | 2021-07-19 |
成员 | 陈凯鹏(执行董事),陈凯鹏(总经理) | 陈裕雄(总经理),陈裕雄(执行董事) | 2021-07-19 |
章程 | - | - | 2021-07-19 |
负责人 | 陈凯鹏 | 陈裕雄 | 2021-07-19 |
董事长或执行董事成员 | 陈凯鹏(执行董事), [新增]
陈凯鹏(总经理) [新增] | 陈裕雄(总经理), [退出]
陈裕雄(执行董事) [退出] | 2021-07-19 |
期限 | 2011-12-21,, | 2011-12-21,2021-12-21,10 | 2021-07-19 |
股权和公证书 | - | - | 2021-07-19 |
升级换照 | - | - | 2021-07-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-15 | 2019-07-18 | 2021-07-19 |
投资人 | 陈凯鹏 1000(万元)20%陈喜珍 4000(万元)80% | 陈裕雄 1000(万元)20%陈喜珍 4000(万元)80% | 2021-07-19 |
地址 | 深圳市大鹏新区大鹏街道大鹏社区岭南路28号101 | 深圳市龙岗区大鹏街道岭南路8号101 | 2021-07-19 |
总经理 | 陈凯鹏(执行董事), [新增]
陈凯鹏(总经理) [新增] | 陈裕雄(总经理), [退出]
陈裕雄(执行董事) [退出] | 2021-07-19 |
一般经营项目 | 国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);日用百货的购销。 | 国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);日用百货的购销;房地产经纪;在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营;投资兴办实业(具体项目另行申报)。 | 2019-07-19 |
章程备案 | 2019-07-18 | 2014-06-04 | 2019-07-19 |
- | 国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);日用百货的购销。 | 国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);日用百货的购销;房地产经纪;在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营;投资兴办实业(具体项目另行申报)。 | 2019-07-19 |
统一社会信用代码 | *****2XP | - | 2016-02-17 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-02-17 |
其他事项备案 | *****2XP | - | 2016-02-17 |
一照一码升级 | - | - | 2016-02-17 |
一照一码升级 | | | 2016-02-17 |
一照一码换照 | | | 2016-02-17 |
董事成员 | 陈喜珍(监事) 陈裕雄(总经理) 陈裕雄(执行(常务)董事) | 陈喜珍(监事) 陈裕雄(执行(常务)董事) 陈裕雄(总经理) | 2014-06-04 |
股东(投资人) | 陈裕雄 1000(万元) 20% 陈喜珍 4000(万元) 80% | 陈喜珍 4000(万元) 80% 陈裕雄 1000(万元) 20% | 2014-06-04 |
高管人员 | 陈喜珍(监事) 陈裕雄(总经理) 陈裕雄(执行(常务)董事) | 陈喜珍(监事) 陈裕雄(执行(常务)董事) 陈裕雄(总经理) | 2014-06-04 |
成员 | 陈喜珍(监事),陈裕雄(总经理),陈裕雄(执行董事) | 陈裕雄(执行董事),陈裕雄(总经理),陈喜珍(监事) | 2014-06-04 |
负责人 | 陈裕雄 | 陈裕雄 | 2014-06-04 |
投资人变更 | 股东名称:陈裕雄、出资额:1000、出资比例:20;
股东名称:陈喜珍、出资额:4000、出资比例:80; | 股东名称:陈裕雄、出资额:1000、出资比例:20;
股东名称:陈喜珍、出资额:4000、出资比例:80; | 2014-06-04 |
负责人变更 | 法定代表人:陈裕雄;
股东:陈裕雄;
监事:陈喜珍;
董事长:陈裕雄;
股东:陈喜珍;
总经理:陈裕雄; | 股东:陈裕雄;
法定代表人:陈裕雄;
董事长:陈裕雄;
监事:陈喜珍;
总经理:陈裕雄;
股东:陈喜珍; | 2014-06-04 |
高级管理人员备案 | 执行董事:陈裕雄
总经理:陈裕雄
监事:陈喜珍 | 监事:陈喜珍
执行董事:陈裕雄
总经理:陈裕雄 | 2014-06-04 |
高管人员 | 陈裕雄(总经理) | 陈裕雄(总经理) | 2014-06-04 |
投资人变更 | 名称:陈裕雄,出资额:1000,出资比例:20
名称:陈喜珍,出资额:4000,出资比例:80 | 名称:陈喜珍,出资额:4000,出资比例:80
名称:陈裕雄,出资额:1000,出资比例:20 | 2014-06-04 |
董事长或执行董事成员 | 陈裕雄(执行董事) | 陈裕雄(执行董事) | 2014-06-04 |
高管人员 | 陈喜珍(监事)
陈裕雄(总经理)
陈裕雄(执行(常务)董事) | 陈喜珍(监事)
陈裕雄(执行(常务)董事)
陈裕雄(总经理) | 2014-06-04 |
法定代表人 | 陈裕雄 | 陈裕雄 | 2014-06-04 |
股东 | 陈裕雄 1000(万元) 20%
陈喜珍 4000(万元) 80% | 陈喜珍 4000(万元) 80%
陈裕雄 1000(万元) 20% | 2014-06-04 |
董事成员 | 陈喜珍(监事)
陈裕雄(总经理)
陈裕雄(执行(常务)董事) | 陈喜珍(监事)
陈裕雄(执行(常务)董事)
陈裕雄(总经理) | 2014-06-04 |
注册资本 | 5000( + 2400% ) | 200 | 2014-04-21 |
投资人 | 陈裕雄 1000(万元)20% 陈喜珍 4000(万元)80% | 陈喜珍 160(万元)80% 陈裕雄 40(万元)20% | 2014-04-21 |
投资人变更 | 股东名称:陈裕雄、出资额:1000( + 2400% )、出资比例:20;
股东名称:陈喜珍、出资额:4000( + 2400% )、出资比例:80; | 股东名称:陈喜珍、出资额:160、出资比例:80;
股东名称:陈裕雄、出资额:40、出资比例:20; | 2014-04-21 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-04-21 |
投资人变更 | 名称:陈喜珍,出资额:4000( + 2400% ),出资比例:80
名称:陈裕雄,出资额:1000( + 2400% ),出资比例:20 | 名称:陈裕雄,出资额:40,出资比例:20
名称:陈喜珍,出资额:160,出资比例:80 | 2014-04-21 |
注册资本变更 | 5000( + 2400% ) | 200 | 2014-04-21 |
股东 | 陈喜珍 4000( + 2400% )(万元) 80%
陈裕雄 1000( + 2400% )(万元) 20% | 陈喜珍 160(万元) 80%
陈裕雄 40(万元) 20% | 2014-04-21 |
商事登记换照 | - | - | 2014-04-21 |
注册资本 | 人民币5000 万元( + 2400% ) | 人民币200 万元 | 2014-04-21 |
注册资本 | 人民币5000 万元 | 人民币200 万元 | 2014-04-21 |
商事登记换照 | | | 2014-04-21 |
股东(投资人) | 陈喜珍 4000(万元) 80% 陈裕雄 1000(万元) 20% | 陈喜珍 160(万元) 80% 陈裕雄 40(万元) 20% | 2014-04-21 |