变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
指定联系人 | 林仁柱 | 吴碧丽 | 2019-04-02 |
成员 | 林仁柱(总经理),林仁柱(执行董事),林绍妹(监事) | 黄雪云(执行董事),赖建伟(监事),黄雪云(总经理) | 2019-04-02 |
投资人 | 林仁柱 9(万元)90% 林绍妹 1(万元)10% | 黄雪云 9(万元)90% 赖建伟 1(万元)10% | 2019-04-02 |
负责人 | 林仁柱 | 黄雪云 | 2019-04-02 |
负责人变更 | 股东:;
董事长:林仁柱;
股东:;
工商联络员:林仁柱;
法定代表人:林仁柱;
监事:林绍妹;
总经理:林仁柱; | 法定代表人:黄雪云;
监事:赖建伟;
股东:赖建伟;
总经理:黄雪云;
董事长:黄雪云;
股东:黄雪云;
工商联络员:吴碧丽; | 2019-04-02 |
高级管理人员备案 | 监事:林绍妹 [新增]
总经理:林仁柱 [新增]
执行董事:林仁柱 [新增] | 监事:赖建伟 [退出]
总经理:黄雪云 [退出]
执行董事:黄雪云 [退出] | 2019-04-02 |
投资人变更 | 股东名称:林仁柱、出资额:9、出资比例:90; [新增]
股东名称:林绍妹、出资额:1、出资比例:10; [新增] | 股东名称:黄雪云、出资额:9、出资比例:90; [退出]
股东名称:赖建伟、出资额:1、出资比例:10; [退出] | 2019-04-02 |
地址变更 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路天汇大厦6层B620 | 深圳市龙华新区龙华街道东环一路天汇大厦B620 | 2019-04-02 |
章程备案 | 2019-04-01 | 2013-05-14 | 2019-04-02 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《电信业务经营许可证》、审批文件号:无; | - | 2016-06-12 |
审批项目 | 《电信业务经营许可证》 | - | 2016-06-12 |
审批项目 | 《电信业务经营许可证》 无 | 《电信业务经营许可证》 无 | 2016-06-12 |
经营范围 | 油烟机、消毒柜、燃气灶、燃气热水器、电热水器的技术开发与销售;电压力锅、电磁炉、电茶炉、五金配件、日化用品、洗涤用品、装饰材料、健身器材、厨房洁具、珠宝、钟表的销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。^经营电信业务。 | 油烟机、消毒柜、燃气灶、燃气热水器、电热水器的技术开发与销售;电压力锅、电磁炉、电茶炉、五金配件的销售;国内贸易。^ | 2016-06-12 |
审批项目 | 《电信业务经营许可证》 无 | 《电信业务经营许可证》 无 | 2016-06-12 |
监事成员 | 黄雪云(执行(常务)董事) 黄雪云(总经理) 赖建伟(监事) | 余坤成(执行(常务)董事) 余坤成(总经理) 吴碧丽(监事) | 2016-03-07 |
法定代表人(负责人) | 黄雪云 | 吴碧丽 | 2016-03-07 |
一照一码升级 | | | 2016-03-07 |
高管人员 | 黄雪云(执行(常务)董事) 黄雪云(总经理) 赖建伟(监事) | 余坤成(执行(常务)董事) 余坤成(总经理) 吴碧丽(监事) | 2016-03-07 |
股权 | 黄雪云 9(万元) 90% 赖建伟 1(万元) 10% | 吴碧丽 1(万元) 10% 余坤成 9(万元) 90% | 2016-03-07 |
董事成员 | 黄雪云(执行(常务)董事) 黄雪云(总经理) 赖建伟(监事) | 余坤成(执行(常务)董事) 余坤成(总经理) 吴碧丽(监事) | 2016-03-07 |
统一社会信用代码 | *****4 | - | 2016-03-07 |
成员 | 黄雪云(总经理),赖建伟(监事),黄雪云(执行董事) | 余坤成(执行董事),余坤成(总经理),吴碧丽(监事) | 2016-03-07 |
负责人 | 黄雪云 | 吴碧丽 | 2016-03-07 |
负责人变更 | 董事长:黄雪云;
总经理:黄雪云;
监事:赖建伟;
股东:赖建伟;
法定代表人:黄雪云;
股东:黄雪云; | 股东:吴碧丽;
监事:吴碧丽;
董事长:余坤成;
总经理:余坤成;
股东:余坤成;
法定代表人:吴碧丽; | 2016-03-07 |
其他事项备案 | 股东名称:黄雪云、出资额:9、出资比例:90;股东名称:赖建伟、出资额:1、出资比例:10; | 股东名称:吴碧丽、出资额:1、出资比例:10;股东名称:余坤成、出资额:9、出资比例:90; | 2016-03-07 |
高级管理人员备案 | 总经理:黄雪云 [新增]
执行董事:黄雪云 [新增]
监事:赖建伟 [新增] | 监事:吴碧丽 [退出]
执行董事:余坤成 [退出]
总经理:余坤成 [退出] | 2016-03-07 |
其他事项备案 | *****4 | - | 2016-03-07 |
董事长或执行董事成员 | 黄雪云(执行董事) [新增] | 余坤成(执行董事) [退出] | 2016-03-07 |
高管人员 | 黄雪云(总经理) [新增] | 余坤成(总经理) [退出] | 2016-03-07 |
监事信息 | 赖建伟(监事) [新增] | 吴碧丽(监事) [退出] | 2016-03-07 |
董事成员 | 黄雪云(执行(常务)董事) [新增]
黄雪云(总经理) [新增]
赖建伟(监事) [新增] | 余坤成(执行(常务)董事) [退出]
余坤成(总经理) [退出]
吴碧丽(监事) [退出] | 2016-03-07 |
股权 | 黄雪云 9(万元) 90% [新增]
赖建伟 1(万元) 10% [新增] | 吴碧丽 1(万元) 10% [退出]
余坤成 9(万元) 90% [退出] | 2016-03-07 |
高管人员 | 黄雪云(执行(常务)董事) [新增]
黄雪云(总经理) [新增]
赖建伟(监事) [新增] | 余坤成(执行(常务)董事) [退出]
余坤成(总经理) [退出]
吴碧丽(监事) [退出] | 2016-03-07 |
一照一码升级 | - | - | 2016-03-07 |
监事成员 | 黄雪云(执行(常务)董事) [新增]
黄雪云(总经理) [新增]
赖建伟(监事) [新增] | 余坤成(执行(常务)董事) [退出]
余坤成(总经理) [退出]
吴碧丽(监事) [退出] | 2016-03-07 |